Concede dispensa ao Professor Hermenito Dourado do cargo em comissão de Chefe da Assessoria Jurídica.
Designa o Professor Joanilio Rodolpho Teixeira (ECO), para exercer a função de Coordenador do Centro de Estudos de Política Econômica-CPE.
Designa o Servidor Fernando Soares dos Santos para exercer a função de Chefe do Serviço de Aquisição (FG-3) da Biblioteca Central.
Designa o professor Gilberto Antunes Chauvet para exercer a função de Chefe do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Exonera a servidora Maria Neide Pereira Salgado, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos.
Reconduz os estudantes Israel Ferreira dos Santos, Manoel Polycarpo de Castro Neto, Mathias Mailleux Sant'ana, Rafael Thomaz Favetti e Thaís Lobo Junqueira como membros efetivo e suplente e designa os estudantes Líllian de Paula F. Barbosa, Kassius Diniz da Silva Pontes, Daniel Andrade Figueiredo, José Peixoto de Guimarães Neto, Cássio da Silva Muniz, Moussa Sarr, Cássia Andrade Feu e Anderson Parreiras Riedel Lima como membros efetivos e suplentes junto ao Conselho Universitário representando os discentes dos cursos de graduação.
Reconduz os servidores Antônio Villar Marques de Sá, como membro titular representando o Conselho da Faculdade de Educação, Messias Costa e Antônio Fávero Sobrinho, como membros titular e suplente, respectivamente, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Educação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 18/12/97.
Dispensa o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de coordenador do curso de mestrado em estruturas do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o professor adjunto Christiane Girard Ferreira Nunes para a função de Coordenador do curso de Graduação, do Instituto de Ciências Sociais, a partir da data de 01/03/2000, conforme Memorando SOL nº 414/1999.
Dispensa, a pedido, o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por término de mandato, os servidores Francisco Torres Alencar Filho, Miriani Bitencort Bragança, Ericer Lopes de Araújo - Grupo NA -, Antônio Maria de Araújo Souza, Marco Antônio José da Silva - Grupo NI -, Eliana Ramos de Souza, Maria Auxiliadora de Almeida Irber e Joaquim Ribeiro da Silva - Grupo NS - das funções de membros efetivos da Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo. Designa, a partir de 17/01/2003, os servidores Ana de Meira Fernandes, Raimundo Rodrigues Nepomuceno, Araci Batista Lima - Grupo NA -, Maurício Sabino de Araújo Rocha, Maria Francisca de Melo Franco - Grupo NI -, Cosmo José Balbino, Eliane Ramos de Sousa e José Carlos Vergini - Grupo NS - para as funções de membros efetivos da Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo. Reconduz, a partir de 17/01/2003, o servidor Frederico Cristiano Gonçalves Mourão - Grupo NI - para a função de membro efetivo da Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Marcello Moreira Santos, ocupante do cargo de Professor Adjunto Ms, da função de Coordenador de Graduação - Diurno (FG-2) do IQ/Insttituto de Química.
Designa o servidor Elder Rocha Lima, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do VIS/Departamento de Artes Visuais.
Retifica o Ato da Reitoria nº 22/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Eliécio Moreira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula nº 1006860, referente ao período de 6/5/2004 a 6/11/2006.
Designa o servidor Carlos Henrique Rocha, para responder pela direção do Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes durante a ausência da Diretora Interina, servidora Yaeko Yamashita, no período de 26/12/2007 a 15/1/2008.
Admite o Professor Gerobal Guimarâes, para exercer a função de Professor Colaborador de Geologia, para ter exercício junto ao Instituto Central de Geo-Ciências.
Designa o professor Armando Takatsu para a chefia do Departamento de Biologia Vegetal.
Designa o professor Djairo Guedes de Figueiredo do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando a realização de uma Escola de Análise.
Dispensa o professor Alcir Braga Sanches da função de chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Admite a Professora Stella Maris Bortoni de Figueiredo Ricardo, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 3.
Designa o Assessor Jurídico José Márcio Resende para exercer o cargo em comissão de Chefe da Assessoria Jurídica.
Designa a Servidora Marlene Teixeira Rodrigues para exercer a função de Chefe da Seção de Provimento de Moradia (FG-6) do Serviço de Alojamento e Moradia da Diretoria de Serviços Sociais.
Designa o Servidor João Rios Mendes para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Departamento de Fitopatologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Elzbieta Ribeiro da Silva para exercer a função de Sub-Chefe do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Dispensa o servidor Francisco Fernandes de Araújo da função de Secretário da Assessoria de Comunicação Social.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da Professora Regina Cesa Pereira, matrícula nº 148113, referente ao período de 26/03/96 a 25/11/97, constante do processo nº 23106.000102/98-20.
Designa o servidor Luciano Mendes Bezerra, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador do curso de mestrado em estruturas do Departamento de Engenharia Civil.
Reconduz o professor assistente William Passos para a função de Coordenador do Curso de Prática Desportiva, da Faculdade de Educação Física, conforme Memorando FEF nº 288/1999.
Dispensa, a pedido, o servidor José Sobral Ribeiro, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Jurandir Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação - Diurno (FG-2) do IQ/Instituto de Química.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Izabel Tafuri, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) do PCUDepartamento de Psicologia Clínica.
Retifica o Ato da Reitoria nº 23/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Jefferson Higino Dantas, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, matrícula nº 1006851, referente ao período de 7/5/2004 a 7/11/2006.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Paulo Roberto Meneses, de 28/1/2008 a 26/2/2008.
Designa o Geólogo João Alberto Pratini de Moraes, para exercer a função de Professor Colaborador de Geologia, para ter exercício junto ao Instituto Central de Geo-Ciências.
Designa Maria Cecília Carareto Ferreira para o cargo de Chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Psicologia.
Designa o professor Hugo Jorge Monteiro do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando a realização da Pesquisa sobre uso de transformações microbiológicas na síntese de substâncias fisiologicamente ativas.
Designa o professor Alcir Braga Sanches da função de chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Admite o Professor Sérgio Waldeck de Carvalho, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 2.
Designa a Professora Suely Franco Netto Gonzales para responder pela Direção da Diretoria de Engenharia.
Dispensa o Servidor Valdomir dos Santos Missel da função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Fátima Georgina Figueiredo Rocha de Almeida da função de Secretária da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Simei Domingues da função de Chefe do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins da função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Carlos Cantuária Salim da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Gertrudes Winter da função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins para exercer a função de Secretária da Prefeitura do Campus; Designa o servidor Manoel Cardoso Neto para exercer a função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Simei Domingues para exercer a função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Carlos Cantuária Salim para exercer a função de Chefe do Serviço de Transportes (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Wilson da Silva Reis para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilene Gonçalves Rocha para exercer a função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a servidora Rita de Cácia Barros para exercer a função de Secretária da Diretoria de Plenejamento (FG-7) da Prefeiturra do Campus.
Dispensa o professor Hildo Honório Couto da função de Coordenador do Núcleo de Estudos da Linguagem e Ideologia (NELI).
Dispensa o servidor Wellington José Monteiro Fonseca da função de Assistente da Assessoria de Comunicação Social.
Dispensa a pedido, o servidor Flávio Gonçalves da Rocha Castro, da função de Assistente(FG-2), do Centro de Educação Aberta Continuada à Distância.
Exonera o servidor Robson de Paula Mendes, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório do Professor Perci Coelho de Souza, matrícula nº 146307, referente ao período de 20/07/95 a 19/03/97, constante do processo nº 23106.000113/98-46.
Reconduz o professor assistente Marisete Peralta Safons para a função de Coordenador do Curso de Graduação, da Faculdade de Educação Física, conforme Memorando FEF nº 288/1999.
Designa o servidor José Sobral Ribeiro, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por término de mandato, os servidores Francisco Torres Alencar Filho, Jovelino Santos Lopes e Frederico Cristiano G. Mourão das funções de membros efetivos do Conselho de Administração como representantes dos servidores técnico-administrativos. Designa, a partir de 17/01/2003, os servidores Geraldo Pires de Araújo, Maria Aparecida Paim e Afonso de Sousa para as funções de membros efetivos do Conselho de Administração, como representantes dos servidores técnico-administrativos. Reconduz, a partir de 17/01/2003, os servidores José Gilberto Lopes Macedo e Moacir Ferreira Cortes para as funções de membros efetivos do Conselho de Administração, como representantes dos servidores técnico-administrativos.
Designa o servidor Paulo Anselmo Ziani Suarez, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação - Noturno (FG-2) do IQ/Instituto de Química.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Inês Gandolfo Conceição, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Subchefe do PCUDepartamento de Psicologia Clínica.
Retifica o Ato da Reitoria nº 24/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que dispensa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Andreia Cunha dos Passos, ocupante do cargo de Técnico em equipamento médico-odontológico, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Designa a servidora Maria Conceição Brito Bernardes, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe Serviço de Convênios e Contratos, durante o período de férias da titular Maria de Jesus Souza Queiroz, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa o Engenheiro João Euclides Moreira de Souza, para exercer a função de Professor Colaborador de Geologia, para ter exercício junto ao Instituto Central de Geo-Ciências.
Designa o professor Marcos Antonio Rodrigues Dias para executor do convênio entre a FUB e o Ministério das Relações Exteriores.
Designa o professor Bráulio Magalhães Castro do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando o desenvolvimento de pesquisa no Laboratório de Neurobiologia.
Dispensa, a pedido, o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana da função de Decano de Assuntos Comunitários.
Dispensa o professor Osmar Riehl da função de subchefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor José Francisco Rezek de Adjunto 3 para Titular.
Designa o Coordenador de Projetos Wagner Teixeira da Silva para responder pela Direção do Centro de Processamento de Dados.
Reconduz a Servidora Clarice Coutinho dos Santos na função de Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues da função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues para exercer a função de Chefe de Serviço de Apoio Administrativo (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Lúcia Leite de Mesquita Wolney para exercer a função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Carlos Liberto Lopes na função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares (FG-3) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro na função de Chefe da Seção de Telefonia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Luciana Lopes Rocha na função de Chefe da Seção de Arquivo (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Leviston Batista de Carvalho na função de Chefe da Seção de Reprografia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro na função de Chefe da Seção de Desenho (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Fernando Ferreira de Paula na função de Assistente (FG-2) da Prefeitura do Campus; O Ato entra em vigor a partir de 01/01/1990.
Designa a professora Maria Isabel Santos Magalhães para exercer a função de Coordenadora do Núcleo de Estudos da Linguagem e Ideologia (NELI).
Designa o servidor Francisco Fernandes de Araújo para a função de Assistente da Assessoria de Comunicação Social.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Rita de Cassi Pereira dos Santos, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Teoria Literária e Literaturas.
Exonera, a pedido, a servidora Vanise do Espírito Santo, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório do Professor Roberto Ventura Santos, matrícula nº 145891, referente ao período de 14/07/95 a 13/03/97, constante do processo nº 23106.000112/98-83.
Reconduz o professor assistente Alcir Braga Sanches para a função de Coordenador de Extensão, da Faculdade de Educação Física, junto ao Decanato de Extensão, conforme Memorando DEX nº 09/2000.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Tânia Cristina Rivera, ocupante do cargo de Professora adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do PCUDepartannento de Psicologia Clínica.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Vanessa Madalena da Silva Abrahão, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Designa o Geólogo Donato Pereira de Oliveira, para exercer a função de Professor Colaborador de Geologia, para ter exercício junto ao Instituto Central de Geo-Ciências.
Designa Rosa Ferreira da Silva, Chefe do Serviço de Orientação e do Mercado de Trabalho, para executora do Convênio firmado entre a FUB e o Conselho Nacional do Petróleo-CNP visando o aproveitamento de alunos em trabalhos datilográficos.
Designa o professor Luis Otávio Morais de Souza Carmo para exercer a função de Decano de Assuntos Comunitários.
Dispensa o professor Oyanarte Portilho da função de chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Admite a Professora Enilde Leite de Jesus Faulstich, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 2.
Designa a Professora Eva Teresinha Silveira Faleiros para responder pela Direção da Diretoria de Assuntos Comunitários.
Designa a Servidora Lélia Marize Brito da Silva, para exercer a função de Chefe da Seção de Seleção Sócio-Econômica (FG-6) da Diretoria de Serviços Sociais.
Dispensa a Professora Maria Luiza Mendonça Araújo da função de Coordenadora do Núcleo Permanente de Extensão do Novo Gama (FG-4), do Centro de Apoio aos Núcleos Permanentes de Extensão.
Dispensa Paulo Rodrigues da Silveira da função de Secretário do CEAM e designa Milzith de Souza para essa função.
Dispensa a servidora Márcia Cristina Silva Padilha de Oliveira da função de Chefe do Serviço de Pagamento da Diretoria de Administração de Pessoal.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Rita de Cassi Pereira dos Santos, da função de Subchefe, do Departamento de Teoria e Literária e Literaturas.
Exonera, a pedido, a servidora Raimunda Maria Ferreira de Almeida, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório do Professor Paulo Henrique Portela de Carvalho, matrícula nº 148211, referente ao período de 08/04/96 a 07/12/97, constante do processo nº 23106.000104/98-55.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1084/1999, de 03/11/1999. Homologa a aprovação do servidor Raul Valério Souza Lima na Avaliação de Estágio Provatório para Técnico em Anatomia, conforme Resolução nº 002/1996 do Conselho de Administração.
Designa a servidora Lilian Marly de Paula, ocupante do cargo de Professora Assistente, para exercer a função de Chefe do Departamento de Odontologia.
Designa a servidora Glaucia Ribeiro Starling Diniz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do PCUDepartamento de Psicologia Clínica.
Designa a servidora Marisa Bräscher Basílio Medeiros, Professora Adjunta MS, para responder como Diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação, durante o periodo de férias do titular César Augusta Tibúrcio Silva, de 17/01/2006 a 29/01/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Jaques Ramos Almeida, ocupante do cargo de Técnico em audiovisual, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Designa o Professor José Roberto Rodrigues Pinto para responder pela Direção do Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradáveis durante as ausências e impedimentos da Diretora titular.
Designa o Geólogo Alvaro de Faria, para exercer a função de Professor Colaborador de Geologia, para ter exercício junto ao Instituto Central de Geo-Ciências.
Designa o professor Elliot Watanabe Kitajima para responder pela Presidência da Congregação de Carreira dos Cursos do Instituto de Ciências Biológicas durante a ausência do titular.
Designa o professor José David Mangueira Vianna para exercer a função de chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Admite a Professora Helena Graça Pitman, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 1.
Concede dispensa a Professora Maria de Jesus Evangelista do cargo de Chefe do Departamento de Letras e Linguística.
Dispensa o Professor Elício Bezerra Pontes da função de Chefe da Coordenadoria de Produção Educativa (FG-3).
Designa a Professora Geralda Dias Aparecida para exercer a função de Diretora (FG-5) do Centro de Documentação da UnB-DOC.
Designa a professora Maria Therezinha Ferraz Negrão de Mello para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em História.
Designa o servidor Francisco Cesar Borges Silva para a função de Chefe do Serviço de Pagamento da Diretoria de Administração de Pessoal.