Admite o Professor Sérgio Pimentel Albino, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 3.
Procede a progressão funcional do servidor João Carlos Teatini Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-2, para o nível de Adjunto MSC-3, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 31/05/1996.
Procede à progressão funcional do servidor Newton Moreira de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-3, para o nível Adjunto MSC-4, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 28/04/1995.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 093/94. Procede à progressão funcional do professor adjunto André Pacheco de Assis, do nível 2 para o nível 3, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Admite o Professor Tomio Yamanaka, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1780/93. Procede à progressão funcional da professora adjunta Moema Ribas Silva, do nível 1 para o nível 2, lotada no Departamento de Engenharia Civil.
Cancela, a partir de 01/03/1974, a bolsa de monitoria concedida ao aluno Lafayete G. Novaes - matrícula 71/0620, através do ar n°453/74, junto ao Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Reintegra Heber Ramos de Freitas, no cargo de Professor adjunto II DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Antonio Carlos Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Mecânica NI C V, código de vaga n° 707654, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1976/93. Procede à progressão funcional do professor adjunto Ennio Marques Palmeira, do nível 3 para o nível 4, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Designa a escriturária Creonice de Sousa Mendanha para responder pela Secretaria do Departamento de Engenharia Civil.
Admite o Professor Yaeko Yamashita, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1977/93. Procede à progressão funcional do professor adjunto Sérgio Koide, do nível 1 para o nível 2, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Designa o professor Eldon Londe de Mello do Departamento de Engenharia Civil para exercer as funções de membro na Comissão Permanente de Concurso Vestibular.
Exonera, a pedido, a partir de 31/07/1999, o servidor Marcos Aurélio Marques Noronha, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de professor adjunto MS C 1 DE (D), código da vaga n° 312969, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/01/1974 a 29/09/1974.
Dispensa, a pedido, o servidor Marco Antônio Almeida de Souza, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de pós-graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor Nabil Joseph Eid, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de pós-graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/09/1974 a 30/09/1975, a fim de cumprir pós-graduação na Universidade de George Washington - EUA.
Concede aposentadoria ao técnico de laboratório Ovidio Santos de Lima, lotado no Departamento de Engenharia Civil, conforme processo nº 23106.005202/93-47.
Extingue no Departamento de Engenharia Civil duas vagas de Professor Adjunto 1 e cria duas vagas de Professor Adjunto 2.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1999, a servidora Maria Alice Prudêncio Jacques, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a servidora Yaeko Yamashita, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, por término de mandato, o professor José Matsuo Shimoishi da função de chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 16/09/90.
Concede aposentadoria ao servidor Geraldo Magela Timo, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, por término de mandato, o professor Elton Bauer da função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 16/09/90.
Designa o professor Marcello da Cunha Moraes para a função de chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 17/09/90.
Cria e extingue diversos cargos nos seguintes centros de custo: APC, BCE, CPD, IBD, PSI, DES, ENC, FSD, HOS, EDF, CON, DEN e INS.
Designa o professor Antonio Moreira Campolina para a função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 17/09/90.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB), dos bens a seguir listados,que foram doados à FUB pela Agência JICA,para alocá-los na carga do Agente Patrimonial do Centro de Custo do ENC:quinze calculadores de tráfego portátil,dois verificadores de recebimento opcionais e dois kits de instalação e recuperação .
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor André Pacheco de Assis da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Renato Pinto da Cunha para exercer a função de de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional do Professor Néstor Aldo Campana, ocupante do cargo de Professor adjunto 2, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para a classe de Professor adjunto 3, a partir de 27/05/2002.
Procede à progressão funcional da professora adjunta Carmen Lúcia Sahlit, do nível 1 para o nível 2, lotada no Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional do professor adjunto João Carlos Teatini de Souza Clímaco, do nível 1 para o nível 2, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, os estudantes José Dias de Souza (ENC), Rogério Vieira de Sousa (ART), Nívea Rodrigues dos Santos (QUI), Vladir Yuri Soares de Lima (FIS) e Francisco Antônio R. Feitosa (LET) das funções de membros efetivo e suplente junto ao Conselho de Administração, como representantes Discentes da Graduação. Designa os estudantes Newton Hasegawa (ADM), Nivaldo Nunes de Resende (POL) e Mauro Pereira P. Garcia (ADM) para exercerem as funções de membros efetivos junto ao Conselho de Administração, como representantes Discentes da Graduação, a partir de 04/06/1996.
Designa o professor Danilo Silli Borges, do Departamento de Engenharia Civil, para Executor e a professora Moema Ribas Silva, para Executora Substituta do Convênio de Cadastro nº 81.409, celebrado entre a FUB, o Instituto Brasileiro de Concreto e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, tendo por objetivo a realização no Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Curso"Aspectos Relativos ao Projeto Aplicação e Fiscalização de Obras de Concreto Pretendido", enfatizando os conceitos modernos de concreto pretendido e visando a atualização de profissionais da área de Engenharia Civil e complementação de formando da UnB.
Exonera, a pedido, a partir de 24/06/93, o servidor Mauro Henrique Dutra de Toledo Lourenço, ocupante do cargo de Professor Assistente TP 20 MS B III(M), do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Nilton Pereira de Andrade para o cargo de professor adjunto, lotado no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Luciúla Izabel Giron.
Reclassifica para a função de Professor Colaborador IV-B o professor Francisco José Silveira Pereira, do Departamento de Engenharia Civil.
Reclassifica o professor Francisco José Silveira Pereira, do Departamento de Engenharia Civil, para Professor Colaborador IV-B.
Concede aposentadoria ao servidor Sérgio Pimentel Albino, ocupante do cargo de Professor Assistente TP-20 MS B IV (G), do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Concede bolsa de monitoria ao aluno Adilson Carvalho Benjamin, do Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional do servidor Lucas Zacarias de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MSA - I, para o nível de Auxiliar MSA - II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional da servidora Maria Alice Prudêncio Jacques, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - I, para o nível de Adjunto MSC - II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, o professor José Camapum de Carvalho da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil do Departamento de Engenharia Civil a partir de 01/10/90.
Designa o professor Paul William Partridge para a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil do Departamento de Engenharia Civil a partir de 01/10/90.
Cria, no Departamento de Engenharia Civil, duas vagas de Técnico de Laboratório de Ensino e Pesquisa.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 200/94, que nomeou Giuseppe Barbosa Guimarães para o cargo de professor adjunto do Departamento de Engenharia Civil.
Extingue vaga do cargo de Auxiliar de Instrumento Referencia 1, e cria vaga para o cargo de Auxiliar de Instrumento Referencia 2, junto ao Departamento de Engenharia Civil.
Cria no centro de custo ENC uma vaga de Adjunto e no centro de custo GEH uma vaga de Colaborador.
Dispensa o servidor José Augusto Abreu Sá Fortes, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coodenador de graduação em engenharia civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambriental, a partir de 01/06/2007.
Designa o servidor Manoel Porfírio Cordão Neto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coodenador de graduação em engenharia civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambriental, a partir de 01/06/2007.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n. 690/93, publicado no DOU de 02/07//93, que demitiu o servidor Dimitry Znamensky, Professor Assistente TP 20 MS B IV (G), do Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Graciela Nora Doz de Carvalho para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Sérgio Pimentel Albino.
Dispensa o Professor André Luiz de C. E. Souza da função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Civil, do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o Professor José Humberto Matias de Paula para a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Civil, do Departamento de Engenharia Civil.
Homologa o resultado da Avaliação de Estágio Probatório do Professor Nilton Pereira Andrade (ENC), matrícula n° 140449, referente ao período de 18/07/1994 a 17/03/1996, constante do processo n° 23106.001574/96-92.
Dispensa os alunos Rafael Fernando Mendes Vianna e Jefferson Cassiano Silva Júnior das funções de membros titulares e o aluno Rogério Rodrigues do Nascimento da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes discentes dos cursos de graduação da UnB. Designa o aluno Rogério Rodrigues do Nascimento para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante discente dos cursos de graduação da UnB.
Concede auxílio moradia à professora Tânia Glacy do Brasil de Figueiredo lotada no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, o servidor Márcio Muniz de Farias, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de pós-graduação em geotecnia do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor José Henrique Feitosa Pereira, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de pós-graduação em geotecnia do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Procede à progressão funcional do professor William Taylor Matias Silva, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II,com lotação no Departamento de Engenharia Civil,para a classe de Professor Adjunto MSC-III,a partir de 06/11/2000.
Procede a progressão funcional do servidor José Matsuo Shimoishi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - II, para a classe Adjunto MSC - III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Maria de Fátima Souza e Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-2, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para o cargo de Professora Adjunta 1, a partir de 01/07/2005.
Procede a progressão funcional do servidor Sérgio Koide, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - II, para a classe Adjunto MSC- III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Marco Aurélio Marques Noronha para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312969, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Tania Glacy do Brasil, ocorrida em 26/09/1996.
Exonera o servidor Heber Ramos de Freitas ocupante do cargo de professor ajunto MS C III DE (D) com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa o servidor Sérgio Koide da função de chefe do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa a servidora Tânia Glacy do Brasil Defigueiredo da função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Antônio Alberto Nepomuceno para a função de chefe do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor José Augusto Abreu Sá Fortes para a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional do professor adjunto José Augusto Abreu Sá Fortes, lotado no Departamento de Engenharia Civil, do nível 1 para o nível 2.
Procede à progressão funcional do Professor Eraldo Luporini Pastore, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV. Ocupa o cargo de Professor Adjunto MSC-III.
Procede à progressão funcional do Professor Elton Bauer, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para a classe de Professor Adjunto MSC-III. Ocupa o cargo de Professor Adjunto MSC-II.
Concede aposentadoria ao servidor Kerginaldo Costa Monteiro, ocupante do cargo de Professor Adjunto de MS C IV (M), do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional do servidor Joaquim José Guilherme de Aragão, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do cargo de Professor adjunto 3 para Professor adjunto 4, a partir de 20/06/2007.
Nomeia Yosiaki Nagato para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Laercio Trentini.
Dispensa o servidor Sérgio Koide da função de coordenador do curso de mestrado em tecnologia ambientai e recursos hídricos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a servidora Cristina Célia Silveira Brandão para exercer a função de coordenador do curso de mestrado em tecnologia ambientai e recursos hídricos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Procede a progressão funcional do servidor André Pacheco de Assis, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - III, para a classe de Adjunto MSC - IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Diana Lucia Moura Pinho para o cargo de Professor Auxiliar MS A I (G) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Nilvia Jacqueline R. Linhares, ocorrida em 16/04/1993.
Concede aposentadoria voluntária a servidora Maria Santa da Conceição, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, ocupante do cargo de Copeiro, nível de classificação B, nível de capacitação I, padrão de vencimento 12, lotada no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Nomeia Luciano Mendes Bezerra para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Romulo Silva Nogueira, ocorrida em 14/09/1992.
Concede aposentadoria ao servidor Bernardo Alves Neto, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Autoriza a incorporação de bens ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, os quais foram adquiridos com recursos de taxa de bancada da CAPES, devendo ser alocados no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa por término de mandato o servidor Nestor Aldo Campana, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Designa servidor Ricardo Silveira Bernardes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Tecnologia e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Procede a progressão funcional, por titulação, do servidor José Henrique Feitosa Pereira, ocupante do cargo de Professor Assistente AS- 1, para o cargo de Professor Adjunto 1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, por término, a partir de 01/07/1998, o servidor Renato Pinto da Cunha da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Concede aposentadoria a servidora Moema Ribas Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto de MS C III (D), do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Newton Moreira de Souza para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Dimitry Znamensky, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-4, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para o cargo de Professor Adjunto 1, a partir de 05/09/2005.
Altera o regime de trabalho do professor adjunto João Bosco Ribeiro, lotado no Departamento de Engenharia Civil, de tempo parcial para tempo integral.
Concede aposentadoria ao servidor Eduardo Machado Gonçalves, professor adjunto de MS (M) lotado no departamento de Engenharia Civil do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Paulo Cesar Marques da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Cívil, para o cargo de Professor Adjunto 1. Ocupa o cargo de Professora Assistente AS 2.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Augusto Abreu Sá Fortes, da função de Subchefe, do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Antonio Alberto Neponuceno, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Marco Antonio Almeida de Souza, para exercer a função de Chefe (FG-1) Interino, do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa,a pedido, o servidor Paulo Cesar Marques da Silva, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Engenharia Civil.