Concede licença para acompanhar cônjuge à servidora Adília Maria Vieira Brun, Professora Assistente do Departamento de Odontologia, com lotação provisória na Universidade Federal do Pará, a partir de 19/10/1998.
Designa Francisco Joaquim de Sousa, Assistente em Administração, para responder como Coordenador de Concessão e Postura do Serviço Administrativo da Prefeitura do Campus durante a licença da titular Rita de Cássia Nonato Ribeiro, de 05/07/2006 a 11/10/2006.
Designa servidora Anelise Weihgartner Ferreira, ocupante do cargo de Assistente Social, para exercer a função de Diretora (CD-4) da Casa da Cultura da América Latina/Cal, durante a Licença Capacitação da servidora Maria Angélica Brasil Gonçalves Madeira, no período de 1/4/2003 a 15/5/2003.
Concede licença ao professor Álvaro Afonso Gorza Pignaton, do Departamento de Economia, pelo período de um ano a fim de cursar uma pós-graduação na Universidade de Illinois.
Concede ao professor Paulo Afonso de Moura Ferreira, do Departamento de Música, licença com ônus limitado para participar de conferência sobre música brasileira na Alemanha.
Retifica a data de início da licença com ônus limitado concedida ao professor Clausius Gonçalves de Lima, do Departamento de Química.
Cancela o Ato da Reitora que autoriza a concessão de licença ao professor Kitini Kitayana, do Departamento de Biologia Animal.
Prorroga a licença concedida ao professor da Faculdade de Ciências da Saúde, Plinio Caldeira Brant, para concluir tese de doutorado na University of London.
Prorroga a licença concedida ao professor Oswaldo Martins Reis para concluir curso na Escola Superior de Guerra.
Retifica o Ato da Reitoria, nº 919/74, que concede licença ao professor Silcio Barbosa de Oliveira, do Departamento de Educação Física.
Concede licença ao professor Marcos Duarte Maia, do Departamento de Matemática, para participar de pesquisas na Universidade de Cambridge, Inglaterra.
Cancela o Ato da Reitoria, nº 994/74, que concede licença sem ônus ao professor Marcos Duarte Maia.
Prorroga por mais um ano a licença concedida ao professor José Raimundo Braga Coelho, do Departamento de Matemática.
Concede licença para tratar de interesses particulares ao professor Satossi Abe, do Departamento de Economia.
Prorroga por mais um ano a licença concedida ao professor Clausius Gonçalves de Lima.
Concede licença para tratar de interesses particulares ao professor Alberto Sozin Furuguen, do Departamento de Economia.
Concede licença com ônus limitado ao professor Flávio Renê Kothe, do Departamento de Literatura, a fim de realizar os exames finais do doutorado na Universidade de São Paulo.
Concede licença com ônus limitado ao professor Reinbasdt Adolfo Puck, do Departamento de Geociências, a fim de cumprir programa de estágio na Universidade de Durham, Inglaterra.
Prorroga por mais um ano a licença concedida ao professor Geniberto Paiva Campos, a fim de concluir doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Concede licença com ônus limitado ao professor Elliot Watanabe Kitajira, do Departamento de Biologia, a fim de participar do II Congresso Americano de Microscopia Eletrônica em Ribeirão Preto.
Concede licença sem ônus ao professor Marcos Duarte Maia, do Departamento de Matemática, pelo período de 3 meses..
Concede ao professor Celson José da Silva, do Departamento de Ciências Sociais, licença sem ônus pelo período de 1 ano.
Concede licença sem ônus ao professor José Roberto Novaes de Almeida do Departamento de Economia do IH.
Concede licença com ônus limitado ao professor Miguel Alves Pereira, do Instituto de Artes e Arquitetura, a fim de cumprir programa de intercâmbio cultural, bem como participar da VII Conferencia Latinoamericana'ae Faculdades e Escolas de Arquitetura, em Quito, sob os auspícios da Universidade Central do Equador.
Cancela o Ato da Reitoria 47X/74 e concede licença sem ônus à professora Maria das Mercês Gomes Bonarriba. do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Prorroga a licença concedida ao professor José Maria Gonçalves de Almeida Junior do Departamento de Biologia Animal.
Prorroga o mandato do professor Osmar Riehl na Coordenadoria Desportiva.
Prorroga licença sem vencimentos do professor Alcides Gadotti cursando pós-graduação na State University of New York.
Concede licença sem ônus ao professor Silcio Barbosa de Oliveira, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde, para realizar estudos de especialização em ginástica e ginástica olímpica, na Escola Superior de Esportes de Koln, na República Federal da Alemanha.
Concede licença sem ônus ao professor Luis Paulo Rosenberg, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, a fim de concluir e defender tese de doutoramento na University of Vanderbilt, USA.
Prorroga a licença sem ônus concedida à professora Josenilda Caldeira Brant da Faculdade de Ciências da Saúde.
Concede licença para a professora Maria de Jesus Evangelista Duarte, do Departamento de Literatura, pelo período de seis meses, a fim de realizar projeto de pesquisa.
Prorroga por mais noventa dias a licença concedida para o professor Manoel Ximenes Neto, do Departamento de Medicina Especializada.
Concede licença para o professor do Departamento de Psicologia, João Cláudio Todorov, a fim de ministrar curso na Universidade Federal de São Carlos.
Prorroga por mais um ano a licença concedida para a professora Vilaneyde Mabel Gonçalves de Lima, do Departamento de Biologia Celular.
Concede à servidora Maria Fernanda de Albuquerque Maurício, matrícula nº 150151, licença para acompanhar o cônjugue, com exercício provisório na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem.
Concede ao professor Paulo Affonso de Moura Ferreira, do Departamento de Música para participar de festivais de música contemporânea em Varsóvia, Craz, Donaueschingen, Totterdan e Essel.
Prorroga a licença sem ônus concedida ao professor Gildo Willadino, do Departamento de Planejamento e Administração da FE.
Concede licença ao professor Kiriti Kitawama, do Departamento de Biologia, a fim de cumprir programa de doutorado.
Cancela o Ato da Reitoria que concede licença ao professor Kiriti Kitawama.
Concede licença ao professor Hugo Alexandre Alves da Costa, do Departamento de Psicologia, para apresentar trabalho em congresso no Rio de Janeiro.
Prorrogar a licença do professor Marco Antonio Raupp, por mais 6 meses a partir do dia 19/08/1974.
Concede licença ao professor Ademar Bradini, pelo período de 30 meses a partir de 19 de março de 1975, na Texas State University - EUA.
Designa o professor Adalberto Correa Café, para responder pela direção da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de licença do titular.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/09/1974 a 30/09/1975, a fim de cumprir pós-graduação na Universidade de George Washington - EUA.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/01/1974 a 29/09/1974.
Conceder licença com ônus limitado ao professor Mozart Victor Russomano, do Departamento de Direito da FA, do período de 16 a 29 de setembro de 1974, a fim de participar da jornada latino-americana do Direito do trabalho.
Prorroga a licença sem ônus concedida a José Rincon Ferreira da Biblioteca Central.
Concede licença sem vencimentos à professora Olivia Ottoni de Souza Campos do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas para Doutorado em Química Orgânica na Universidade de Wisconsin nos EUA.
Concede licença sem vencimentos ao professor Cassiano Nunes Botica do Departamento de Literatura do Instituto de Letras.
Prorroga licença sem vencimentos da professora Vilneyde Mabel Queiroz Gonçalves de Lima do Departamento de Biologia Celular do IB.
Prorroga licença sem vencimentos da professora Claire Savit Bacha do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Concede licença sem vencimentos ao professor Jefferson Bueno do Departamento de Administração da FA.
Retifica o Ato da Reitoria nº 347/75, que concede licença com ônus limitado ao professor Colber Gonçalves de Oliveira do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas, na parte referente ao período de seu afastamento.
Concede licença sem vencimentos à professora Olivia Ottoni de Souza Campos do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Prorroga a licença da professora Josenilda de Araujo Caldeira Brant por mais um ano.
Prorroga licença sem vencimentos do Professor Glaucio Ary Dillon Soares.
Concede licença ao professor Hirgari Iremoto a fim de que possa fazer curso de pós-graduação a nível de doutorado na Universidade de Tókio- Japão.
Concede licença com ônus limitado à professora Rosicler Rocha, do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, a fim de participar do Curso de Micologia Médica, na Faculdade de Medicina de Buenos Aires - Argentina.
Concede licença com vencimento ao professor Joel Guilherme da Silva Filho, do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, para tratar de interesse particular.
Concede licença com ônus limitado ao professor Francisco Ronaldo Frazão de Lima, do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, a fim de cumprir programa de Doutoramento na Universidade de Manchester, Inglaterra.
Concede licença sem ônus ao professor Flávio Rabelo Versiani, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, a fim de cumprir programa de pós-doutoramento no Universidade de Yale - EUA.
Concede licença sem vencimentos à professora Zuleica Portela Albuquerque do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da FS, para tratar de assuntos de interesse particular.
Prorroga por mais seis meses a licença sem ônus concedida ao professor do Departamento de Engenharia Elétrica, Carlos Lisboa.
Concede licença com ônus limitado à professora Maria Tereza Ribeiro Versiani, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, a fim de cumprir programa de pós-graduação, a nível de doutorado, na University College of London.
Prorroga por mais seis meses a licença sem ônus concedida ao professor do Departamento de Engenharia Elétrica, João Guedes de Campos Barros.
Concede licença com ônus limitado ao professor Frederico Rosa Borges de Holanda, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do IA, a fim de cumprir programa de mestrado sobre Planejamento Urbano na University College of London.
Designa a servidora Maria Regina Miranda Pinelli, Psicóloga, para responder pela Coordenação do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia, durante a licença capacitação do servidor Ileno Izídio da Costa, no período de 24/03/2003 a 21/06/2003.
Cancela a licença com ônus limitado do professor Gilson Matheus Carneiro.
Concede à servidora Lúcia Maria Santos Busatto, ocupante do cargo de Administrador, matrícula n. 099309, licença para acompanhar o cônjuge, com exercício provisório na Universidade do Amazonas, a partir de 15/1/2001.
Prorroga a licença incentivada, sem remuneração, da professora Sonia Maria Bloomfield Ramagem, a partir de 01/10/1999.
Concede à professora Sonia Maria Bloomfield Ramagem, licença incentivada, sem remuneração, a partir de 01/10/1999.
Concede licença ao professor Arnaldo Carrilho.
Concede licença ao professor Mozart Victor Russomano, do Departamento de Direito, para participar de Simpósio em Madrid.
Concede licença ao professor José Carmine Dianess, do Instituto de Ciências Biológicas, para participar de Congresso em Estocolmo.
Concede licença de quarenta e cinco dias ao professor Célio Pereira Lima.
Concede licença de seis meses ao professor Célio Pereira Lima.
Concede licença de dois anos ao professor Mario Antônio Bica de Moraes para reliazar curso de pós-graduação ao nível de doutorado e desenvolver pesquisas em física de alto vácuo na Universidade de Winsonsin.
Concede Licença de dois anos ao professor Luiz Gonzaga Figueiredo Motta para realizar curso de pós-graduação no Departament of Agricultural Journalism da Universidade de Wisconsin.
Concede licença de dois anos à professora Geralda Dias Aparecida para realizar curso de doutoramento pelo El Colegio de México.
Prorroga por mais um ano a licença concedida à professora Suzanna Aráujo Fontoura de Oliveira do Departamento de Língua Portuguesa.
Concede licença de um ano à professora Suzanna Araújo Fontoura de Oliveira para realizar curso de doutoramento pela Universidade de Coimbra.
Retifica o ato da Reitoria que concede licença ao professor Adilson Costa Macedo, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Concede licença ao professor Reginaldo Holanda de Alburquerque, do Departamento de Medicina Especializada, para cumprir doutorado em Londres.
Retifica o ato da Reitoria que concede licença ao professor Gilson Matheus Carneiro, do Departamento de Física.
Concede licença sem ônus para o professor do Departamento de Direito, Luiz Vicente Cernicchiaro.
Concede para a professora do Departamento de Planejamento e Administração, Eurides Brito da Silva, licença sem ônus durante o período de um ano.
Designa o servidor Luiz Carlos Reinaldo da Costa, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Coordenador de Administração de Imóveis (FG-1) da SGP/Secretaria de Gestão Patrimonial, durante o período de Licença Gestante da servidora Francinilda Oliveira Barbosa, de 21/01/2005 a 20/04/2005.
Concede licença para a professora Keti Tenenblat, do Departamento de Matemática, durante o período de um ano, a fim de cursar programa de pós-doutorado.
Concede licença ao professor Luiz Carlos Moura Miranda, do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas, para participar de conferências internacionais de magnetismo, em Zurique e Amsterdã.
Concede licença ao professor David Goldstein Costa, do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas, para participar do simpósio na Universidade de Liege, na Bélgica.
Prorroga por mais 12 meses, até a data de 14/06/1976, a licença com ônus limitado concedida ao Professor Fernando alexandrino Alves dos Santos do Departamento de Medicina Complementar, da Faculdade de Ciências da Saúde para concluir curso de doutoramento em Hematologia na University of North Carolina, USA, de acordo com o IR 006/73.
Concede licença de 18 meses ao professor Edmar Lisboa Bacha.
Prorroga por mais um ano a licença da professora Maria Inácia D'avilla Neto.
Concede licença ao professor Cláudio Murilo Leal pelo período de um ano.
Susta os efeitos do ato da reitoria 560/75 que concede licença a professora Maria Inácia D'Ávila Neto, do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Concede licença de um ano ao professor Adilson Costa Macedo a fim de cumprir mestrado na Harvard University.
Susta os efeitos do ato da reitoria 091/76, concede ao professor Gilberto de Freitas, do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde, licença sabática de 1 semestre, com remuneração integral.
Concede licença ao Auxiliar de Laboratório 1, Carlos Alberto de Lima, do Departamento de Química, pelo período de 4 meses.
Concede licença de seis meses ao professor Colber Gonçalves de Oliveira as fim de realizar estágio na Syracuse University, New York.