Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Claudia Maria Goulart dos Santos, ocupante do cargo de Professor Auxiliar AE-2, com lotação na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professor Assistente AS-1, a partir de 12/10/2001.
Dispensa, a pedido, o servidor Glauco Falcão de Araújo Filho, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, da função de Coordenador de Graduação da Faculdade de Educação Física (FEF).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Eduardo Meneses Chaperman, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, com lotação na Faculdade de Educação Física, a partir de 03/02/2002.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Roberto Tavares da Câmara, ocupante do cargo de Porteiro, com lotação na Faculdade de Educação Física, a partir de 24/02/2002.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Alcir Braga Sanches, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-4, com lotação na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professor Adjunto 1.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Maria Abadia da Silva, lotada na Faculdade de Educação Física, ocupante do cargo de Professora Adjunta II, matrícula n. 994871, referente ao período de 10/6/2002 a 10/2/2005.
Reconduz o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Vice-Diretor, pro tempore, da FEF/Faculdade de Educação Física, a partir de 04/10/2005.
Dispensa o Professor Titular Iran Junqueira de Castro da função de Diretor pro tempore da Faculdade de Educação Física, a partir de 26/01/2006.
Dispensa o servidor Roberto Tavares da Câmara, ocupante do cargo de Porteiro, da função de Secretário do Centro Olímpico (FG-4) da Faculdade de Educação Física, a partir de 29/11/2006.
Dispensa do servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física da função de Coordenador de Apoio Técnico (FG-4) da Faculdade de Educação Física, a partir de 29/11/2006.
Designa o servidor Roberto de Azevedo Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário (FG-3) da Faculdadede Educação Física.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Harley Azevedo Júnior, ocupante do cargo de Técnico de laboratório, lotado na Faculdade de Educação Física, do nível de capacitação I para II, a partir de 12/12/2006.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, de 02/01/2007 a 15/02/2007.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/09/2005, a professora Marisete Peralta Safons/FEF da função de membro efetivo do CONSUNI/Conselho Universitário, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física. Designa, a partir de 05/09/2005 até 31/12/2005, o professor William Passos/FEF à função de membro efetivo do CONSUNI/Conselho Universitário, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, Lauro de Campos Dourado Assistente em Administração, da função de Assistente da Faculdade de Educação Física, a partir de 1º/08/2006, Memorando FEF nº 284/2006.
Designa Judite Maria de Jesus Siqueira, Assistente em Administração, para exercer a função de Assistente da Faculdade de Educação Física, a partir de 1º/08/2006, Memorando FEF nº 284/2006.
Procede progressão funcional, por titulação, da servidora Cláudia Maria Goulart dos Santos, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-2, com lotação na Faculdade de Educação Física, para a classe de Professor Adjunto 1.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-1) durante o período de férias da titular Marisete Peralta Safons, de 06/07/2007 a 20/07/2007.
Designa o servidor Manoel Rodrigues Siqueira, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-4) durante o período de férias da titular Nyceia Alzira Ribeiro Prata, de 16/07/2007 a 04/08/2007.
Designa os Professores André Luiz Teixeira Reis e Glaco Falcão de Araújo Filho, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Educação Física, a partir de 24/05/2007.
Concede aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais ao servidor Cláudio Antônio Tavares, ocupante do cargo de Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, lotado na Faculdade de Educação Física, com fundamento no art. 186, inciso I, da Lei n° 8.112/1990, combinado com o art. 40 § 1°, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2007.
Dispensa a servidora Ana Cristina de David, ocupante do cargo de Professor adjunto, da Coordenadoria (Função) de pós-gradução da Faculdade de Educação Física, a partir 12/03/2007.
Designa o servidor Mauro de Campos Dourado, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Educação Física (FG-2), durante o período de Licença Médica da titular Judite Maria de Jesus Siqueira, de 04/05/2007 a 15/07/2007.
Concede aposentadoria à servidora Maria José Teixeira dos Santos, ocupante do cargo de Porteiro, lotada na Faculdade de Educação Física, com fundamento no art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 0041/2003.
Dispensa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação Física, a partir de 13/02/2007.
Designa, a professora Marisete Peralta Safons e reconduzir o professor Paulo Henrique Azevêdo às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa o assistente Roberto de Azevedo Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Assistente da Faculdade de Educação Física.
Dispensa o assistente Roberto de Azevedo Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário da Faculdade de Educação Física.
Proceder à progressão funcional do professor Aldo Antonio de Azevedo, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, com lotação na Faculdade de Educação Física, para a classe de Professor Adjunto MSC-II.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Juarez Jason Menezes Araújo, ocupante do cargo de Assistente em administração, com lotação na Faculdade de Educação Física, a partir de 27/06/2002.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Paulo Henrique Azevedo, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Auxiliar AE 2, com lotação na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professor Assistente AS 1, a partir de 13/9/2002.
Dispensa, a pedido, o servidor Juarez Jason Menezes Araújo, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário—Geral (FG-3) da Faculdade de Educação Física/FEF.
Reconduz os professores Ana Maria Renne Guimarães Lapa e Osmar Riehl para exercer as funções de membro titular e suplente, respectivamente do Conselho de Administração como representantes do conselho da Faculdade de Educação Física.
Reconduz, a partir de 30/11/2002, o servidor Alcir Braga Sanches, ocupante do cargo de Professor assistente, à função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação Física.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 14/01/2003, por mérito, de um padrão, do servidor Jorge Dias Ribeiro, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Salva-vidas, lotado na Faculdade de Educação Física.
Aplicar a pena de suspensão por 30 dias ao servidor Leodenir Ribeiro dos Santos, matrícula n. 083305, lotado na Faculdade de Educação Física/FEF.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Henrique Azevedo, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) da FEF/Faculdade de Educação Física.
Designa, a partir de 02/12/2003, os professores Marisete Peralta Safons (FEF) e Paulo Henrique Azevedo (FEF) para as funções de representantes titular e suplente, respectivamente, da Faculdade de Educação Física no Conselho Universitário (CONSUNI).
Designa para a função de Coordenador de Graduação da Faculdade de Educação Física, o Professor Adjunto, Alcir Braga Sanches.
Procede com a progressão funcional, por titulação, do Professor Assistente, José Gustavo Souza Alvarenga, para Professor Adjunto, lotado na Faculdade de Educação Física.
Procede com a progressão funcional, por titulação, do Assistente em Administração, Lauro de Campos Dourado, lotado na Faculdade de Educação Física.
Aprova ad referendum a indicação dos Professores Tiago Guedes Russomanno e Felipe Rodrigues da Costa para as funções de membros tituIar e suplente, respectivamente, da Câmara de Planejamento e Orçamento, na condição de representantes da Faculdade de Educação Física.
Reconduz os professores Alcir Braga Sanches (FEF) e Ana Maria Renne Guimarães Lapa (FEF) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Extensão (CEX) como representantes da Faculdade de Educação Física (FEF).
Dispensa por término de mandato, o professor Alcir Braga Sanches (FEF) da função de membro titular da Câmara de Extensão (CEX) como representante da Faculdade Educação Física (FEF) e designa o professor Marcelo de Brito (FEF) à função de membro titular da Câmara de Extensão (CEX) como representante da Faculdade de Educação Física (FEF).
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga relativa à Faculdade de Educação Física (FEF), bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Educação Física/Aspectos Bio-Psico-Sociais do Movimento Humano Aplicados à Educação Física Escolar - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Ana Cristina de David - (Presidente- UnB/FEF), Aldo Antonio Azevedo (UnB/FEF), Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende (UnB/FEF); Membros Suplentes: Marisete Peralta Safons (UnB/FEF), Jane Dullius (UnB/FEF) e Jonatas de França Barros (UnB/FEF).
Designa os servidores William Passos e Keila Elizabeth Fontana como membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente - CCD, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa à Faculdade de Educação Física/FEF, bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Biodinâmica da Atividade Física aplicada ao Desempenho Humano com ênfase na Fisiologia do Exercício e/ou Nutrição Esportiva - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Keila Elizabeth Fontana (UnB/FEF), Luiz Cézar dos Santos (UnB/FEF), Paulo Henrique Azevêdo (UnB/FEF); Membros Suplentes: Osmar Riehl (UnB/FEF) e Ana Cristina de David (UnB/FEF).
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa à Faculdade de Educação Física (FEF) bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Cultura do Movimento (Professor Títular/DE) - Membros Efetivos: Ilma Passos Alencastro Veiga (UnB/MTC), Elenor Kunz (UFSC), Helder Guerra de Resende (UGF), Sérgio Carvalho (UFSM), Valter Bracht (UFES); Membros Suplentes: Valdir José Barbanti (USP), Jacques Rocha Velloso (UnB/NESUB).
Reconduz o professor Aldo Antonio de Azevedo/FEF à função de membro titular da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física.
Reconduz o professor Aldo Antonio de Azevedo/FEF à função de membro titular da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física.
Designa, o professor José CeIi Neto para a função de membro titular da Câmara de Extensão, como representante da Faculdade de Educação Física.
Dispensa, por término de mandato, o professor Aldo Antônio de Azevedo da função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante da Faculdade de Educação Física. Designa a professora Cláudia Maria Goulart dos Santos à função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante da Faculdade de Educação Física.
Aprova o Regulamento do Curso de Mestrado em Educação Física, proposto pela Faculdade de Educação Física.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para a Faculdade de Educação Física e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Ana Cristina de David (UnB), na condição de Presidente; Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende (UnB) e Sergio Tossi Rodrigues (UNESP), na condição de Membros Efetivos; Luiz Cezar dos Santos (UnB), Martim Francisco Bottaro Marques (UnB) e Keila Elizabeth Fontana (UnB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Desempenho Humano e Atividade Física, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Esta Resolução menciona a constituição do Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, detalhando sua: gestão; assessoramento; composição; designação de seus membros; funções do Comitê Assessor; mandato dos membros; e outras providências. Fica constituído na Universidade de Brasília o Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, como instrumento de gestão administrativa de pessoal nos termos da Portaria Interministerial n° 22, de 30/04/2007. O Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília BPEQ/UnB será gerido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE, assessorado por um Comitê Assessor. O Comitê Assessor será composto por quatro professores titulares ou associados, pelos decanos de graduação e pós-graduação e pelo Vice-Reitor, que o presidirá. Os professores componentes do Comitê Assessor deverão ser designados pelo CEPE, obedecendo à seguinte distribuição por área: Um professor da área de Ciências da Vida - IB, FAV, FCE, FEF, FM, FS ou FUP. II. Um professor da área de Ciências Exatas, da Terra e da Tecnologia - FGA, FT, IE, IF, lG ou lQ. III. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais 1 - FAU, FE, IdA, IH, IP ou IL. IV. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais lI - FAC, FACE, FD, ICS, IPOL ou IREL. São funções do Comitê Assessor: I. Propor ao CEPE diretrizes, baseadas em análises atualizadas de distribuição e alocação de vagas docentes, que orientem o gerenciamento do Banco de Professor Equivalente da UnB - BPEQ/UnB, no sentido de promover gradativamente a redução de carências nos quadros docentes das unidades/departamentos; reconhecer a diversidade do desempenho e das necessidades dos departamentos, para manter ou atingir a excelência do desempenho acadêmico tanto na graduação como na pós-graduação, e propiciar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa com qualidade. II. Analisar todas as solicitações de abertura de concurso para reposição de vagas do BPEQ/UnB e fazer recomendação fundamentada ao CEPE pela abertura ou não do concurso solicitado. lII. Recomendar ao CEPE a alocação de vagas eventualmente disponíveis no BPEQ/UnB. IV. Gerenciar a abertura de concursos públicos para professor titular, limitada a 10% do BPEQ/UnB, de modo a manter o equilíbrio na distribuição de professores titulares entre as unidades. Os membros do Comitê Assessor, exceto o Vice-Reitor, serão indicados pelo CEPE, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. Metade dos membros do Comitê Gestor, exceto o Vice-Reitor, deverá ter o mandato renovado anualmente. Na primeira composição do Comitê Gestor, os professores das áreas descritas nos incisos I e III do Art. 3° terão mandato de 01 (um) ano.
Designa a Professora Cláudia Valéria de Assis Dansa para a função de Membro Suplente da Câmara de Ensino de Graduação, representando a Faculdade de Educação Física.
Aprova o Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade de Educação Física.
Aprova ad referendum a indicação do Professor Osmar Riehl para a função de membro suplente da Câmara de Extensão, na condição de representante da Faculdade de Educação Física.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para a Faculdade de Educação Física (FEF) e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Osmar Riehl (UnB), na condição de Presidente; Keila Elizabeth Fontana (UnB) e Florentino Assenço Alves Filho (UFMA), na condição de Membros Efetivos; Marisete Peralta Safons (UnB), Adauto João Pulcinelli (UnB) e Herbert Gustavo Simões (UCB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Ensino e Pesquisa em Atletismo, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para a Faculdade de Educação Física (FEF) e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Jake Carvalho do Carmo (UnB), na condição de Presidente; Turíbio Leite de Barros Neto (USP) e Vilmar Baldissera (UFSCAR), na condição de Membros Efetivos; Adauto João Pulcinelli (UnB), Júlia Aparecida Devidé Nogueira (UnB) e José Gustavo Souza de Alvarenga (UnB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Fisiologia do Exercício e Bases Técnico-Científicas do Treinamento Esportivo, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para a Faculdade de Educação Física (FEF) e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Jake Carvalho do Carmo (UnB), na condição de Presidente; Turíbio Leite de Barros Neto (USP) e Vilmar Baldissera (UFSCAR), na condição de Membros Efetivos; Adauto João Pulcinelli (UnB), Júlia Aparecida Devidé Nogueira (UnB) e José Gustavo Souza de Alvarenga (UnB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Fisiologia do exercício e bases técnico-científicas do treinamento esportivo, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Aprova ad referendum as indicações dos Professores Jake Carvalho do Carmo e Ingrid Dittrich Wiggers para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, na condição de representante da Faculdade de Educação Física.
Nomeia José Juan Blanco Herrera para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação na Faculdade de Educação Física, em vaga decorrente da aposentadoria de Lauracy X. de P. Moreira.
Designa o servidor William Passos, para exercer a função de Membro da Câmara de Extensão (Suplente) da Faculdade de Educação Física, junto ao Decanato de Extensão.
Procede à progressão funcional da servidora Ana Cristina de David Klavdianos, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB - II, para o nível de Assistente MSB - III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação na Faculdade de Educação Física, a partir de 13/04/98.
Concede dispensa, a pedido, aos servidores Keila Elizabeth Fontana (FEF) e Osmar Riehl (FEF) da função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, da Faculdade de Educação Física, a partir de 27/10/1998. Designa, ainda, os servidores Marisete Peralta Safons (FEF) e Marcelo de Brito (FEF) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, da Faculdade de Educação Física, a partir de 27/10/1998.
Exonera o servidor José Juan Blanco Herrera, ocupante do cargo de professor adjunto, do quadro de pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,com lotação na Faculdade de Educação Física.
Procede à progressão funcional da professora Jane Dullius, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB-I, com lotação na Faculdade de Educação Física, para a classe de Professor Assistente MSB-II, a partir de 01/09/1999.
Reconduz o professor assistente Marisete Peralta Safons para a função de Coordenador do Curso de Graduação, da Faculdade de Educação Física, conforme Memorando FEF nº 288/1999.
Designa o servidor Roberto Tavares da Câmara, ocupante do cargo de Porteiro, para exercer a função de Secretário (FG-4) do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FEF).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Jorge Dias Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Salva-Vidas, com lotação na Faculdade de Educação Física.
Procede à progressão funcional do professor Adauto João Pulcineili, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB-II, com lotação na Faculdade de Educação Física (FEF), para a classe de Professor Assistente MSB-III, a partir de 13/02/2001.
Designa o Professor Auxiliar Glauco Falcão de Araújo Filho, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação da Faculdade de Educação Física, conforme Memorando FEF nº 0116/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, do servidor Josino Ferreira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Educação Física. Ocupa o cargo de Operador de Máquina Copiadora.
Dispensa por término de mandato, os professores Alcir Braga Sanches e Marcelo Brito das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representantes dos docentes da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 16/3/2001. Designa os professores Marisete Peralta Safons e Paulo Henrique Azevedo para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representantes dos docentes da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 17/04/2001.
Retifica o Ato da Reitoria n. 545/2001, publicado no DOU de 26/4/2001, que designou Sebastião José Raposo, Técnico em Educação Física, para exercer a função de Secretário de Graduação da Faculdade de Educação Física (FEF); onde se lê: Secretário de Graduação (FG-4), leia-se: Coordenador de Apoio Técnico (FG-4).
Reconduz a servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa, ocupante do cargo de Profesora Adjunta MS, para exercer a função de Vice-Diretora da Faculdade de Educação Física (FEF).
Procede a progressão funcional do Professor Jônatas de França Barros, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação na Faculdade de Educação Física, para a classe de Professor Adjunto MSC-III.
Nomeia Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna, candidata habilitada em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 46/2002, e Edital de Homologação nº 76/2002, para o cargo de Professora adjunta, com lotação na Faculdade de Educação Física, em vaga decorrente da aposentadoria de Paulo Roberto Corbucci, ocorrida em 30/04/1997.
Reconduz, a partir de 1º/11/2001, o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Coordenador de Prática Desportiva da Faculdade de Educação Física (FEF).
Reconduz, a partir de 1º/11/2001, o servidor Alcir Braga Sanches, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Coordenador de Extensão de Atividades Comunitárias da Faculdade de Educação Física (FEF).
Dispensa, a pedido, o servidor Alcir Braga Sanches, ocupante do cargo de professor assistente MS, da função de coordenador de extensão e atividades comunitárias (FG-2) da Faculdade de Educação Física/FEF, a partir de 01/04/2003.
Designa, o servidor Paulo Henrique Azevêdo, ocupante do cargo de professor assistente MS, para exercer a função de coordenador de graduação em Educação Física (FG-2) da Faculdade de Educação Física/FEF.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Centro Olímpico Faculdade de Educação Física.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, o candidato Martim Francisco Bottaro Marques, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, vaga nº 707356, com lotação na Faculdade de Educação Física, em decorrência do falecimento de Philip Davis Marsden.
Procede com a progressão funcional, por mérito, de um padrão da Assistente em Administração, Lúcia Kobayashi, lotado na Faculdade de Educação Física.
Procede com a progressão funcional, por titulação, do Professor Assistente, Osmar Riehl, lotado na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professor Adjunto.
Procede à progressão funcional do servidor Marcelo de Brito, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente MS 1, com lotação na Faculdade de Educação Física/FEF, para o cargo de Professor Assistente MS 2, a partir 06/08/2003.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Luiz Cezar dos Santos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-2, com lotação na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professor Adjunto 1, a partir de 27/08/2003.
Procede à progressão funcional, do servidor Glauco Falcão de Araújo Filho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS 2, com lotação na FEF/Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professor Auxiliar MS 3, a partir 01/09/2003.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Jane Dullius, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-3, com lotação na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professora Adjunta 1.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Jane Alexandre Luiz Gonçalves de Resende, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-3, com lotação na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professor Adjunto 1.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Marisete Peralta Safons, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-2, com lotação na Faculdade de Educação Física, para o cargo de Professora Adjunta 1.
Procede à progressão funcional da professora Cláudia Maria Goulart dos Santos, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB-I, com lotação na Faculdade de Educação Física, para a classe de Professor Assistente MSB-II.
Designa o servidor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Centro Olímpico (FG-1) da FEF/Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa, de 14/1/2004 a 27/2/2004.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Jorge Dias Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Salva-Vidas NA, com lotação na FEF/Faculdade de Educação Física.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Dulce Maria Figueira de Almeida Suassuna, lotada na Faculdade de Educação Física, ocupante do cargo de Professora Adjunta II, matrícula n. 995461, referente ao período de 5/7/2002 a 5/3/2005.
Reconduz o servidor Iran Junqueira de Castro, ocupante do cargo de Professor Titular MS, à função de Diretor (CD-4), pro tempore, da FEF/Faculdade de Educação Física, a partir de 04/10/2005.
Designa o Professor Adjunto Jonatas de França Barros para exercer a função de Diretor da Faculdade de Educação Física, a partir de 26/01/2006.
Dispensa a servidora Nycéia Alzira Ribeiro Prata, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária (FG-3) da Faculdade de Educação Física, a partir de 29/11/2006.