Designa o Professor Fernando Jorge Rodrigues Neves para a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o Professor José Luiz Alves da Fontoura, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Antonio Moreira Campolina para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Paul William Partridge para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o Professor Marco Antônio Almeida de Souza do cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Kerginaldo Costa Monteiro para responder pela Direção da Faculdade de Tecnologia durante e ausência do titular.
Designa o professor Mauro Moura Severino para exercer a função de Representante da Faculdade de Tecnologia.
Concede aposentadoria ao Servidor Hely Brandi Vieira, ocupante do cargo de Administrador MS.A.III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Direção da Faculdade de Tecnologia.
Designa a servidora Yara Rodrigues de Borba, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Assistente de Direção da Faculdade de Tecnologia, durante o período de férias da titular Maria Williani da Silva, de 02/04/2007 a 01/05/2007.
Dispensa o Sr. Luiz Beder Salles do Cargo em Comissão de Secretário Administrativo da Faculdade de Tecnologia, bem como do quadro de servidores da Fundação universidade de Brasilia.
Dispensa o Prof. Ezechias Paulo Herimger do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Agônomica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o professor Nelson Martin da função de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia a partir de 23/06/1987.
Nomeia Daniel Pimentel Varela, candidato(a) habilitado(a) em 11º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707932, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Cláudio Faria Marques, ocorrida em 31/7/1996.
Nomeia Ronei Delfino da Fonseca, candidato(a) habilitado(a) em 10º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707773, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Michael Naves Ribeiro, ocorrida em 30/6/1995.
Nomeia Henderson Dias de Oliveira, candidato(a) habilitado(a) em 9º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707639, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Luiz José de Brito, ocorrida em 17/11/1995.
Nomeia José Algenor da Silva, candidato(a) habilitado(a) em 8º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 315302, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Emerson Lucas de Souza, ocorrida em 31/3/1997.
Nomeia Wanderson Mendes da Silva, candidato(a) habilitado(a) em 7º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 634673, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de William Rodrigues Gonçalves Estrela, ocorrida em 14/7/1998.
Nomeia Elton de Paiva Souza, candidato(a) habilitado(a) em 5º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 314053, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Neilton Alves Rezende, ocorrida em 23/12/1994.
Nomeia Roberto Akira Kitahara, candidato(a) habilitado(a) em 4º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 314045, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Melquezedeck Fernandes Castro, ocorrida em 10/7/1996.
Dispensa, a partir de 31/08/92, o Senhor Raimundo Duarte, da função de representante das empresas das incubadoras junto ao Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília; e designa, para a mesma função, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92, o Senhor Moisés Jacobino de Morais. Dispensa, por término de mandato, a partir de 31/08/92, o professor Lúcio Salomon da função de representante da Faculdade de Tecnologia junto ao Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília; e designa, para a mesma função, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92, o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca. Reconduz os professores Luís Afonso Bermudez (CDT); Linda Styer Caldas (IBD); Kalil Skeff Neto (IED); e os Senhores Creso Villela - Secretária de Indústria, Comércio e Turismo do GDF; Rogério Pereira Dias - Secretário do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do GDF; Roberto Spolidoro - Comunidade Externa; e Ricardo Figueiredo Caldas - Fibra/Abai: para comporem o Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92.
Nomeia João Batista Brito do Nascimento, candidato(a) habilitado(a) em 3º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 312645, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Constantino Soares de Carvalho, ocorrida em 3/2/1995.
Nomeia José Adilson Alves Rodrigues, candidato(a) habilitado(a) em 2º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 312295, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Francisco das Chagas Aguiar, ocorrida em 25/6/1998.
Designa o servidor Humberto Abdalla Júnior, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de TécnoIogia/FT.
Nomeia Alvino José de Oliveira, candidato(a) habilitado(a) em 1º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 312227, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de José Luciano Martins, ocorrida em 16/9/1994.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Humberto Abdalla Júnior, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Técnologia/FT.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Antônio Alberto Nepomuceno, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Técnologia/FT.
Dispensa a professora Isolda Hora Acioli, a pedido, da função de representante do Departamento de Estatística junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Silvone Alves Assis para a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 20/08/1986. O coordenador exercerá as funções atinentes ao Curso de Graduação que lhes forem delegadas pela Chefia do Departamento e terá mandato coincidente com o do Chefe do Departamento e receberá a gratificação de função de nível equivalente a de Subchefe de Departamento.
Dispensa o professor Lauro Amélio Patzlaff da função de representante do Departamento de Estatística junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Engenharia Agronômica e de Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o professor Paulo Roberto Lopes Nunes das funções de Coordenador de Graduação do Curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 20/08/1986.
Nomeia Paulo Celso dos Reis Gomes para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, código de vaga n° 631521, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Ilda Fernandes, ocorrida em 03/08/92.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira, professor adjunto, conforme parecer favorável da comissão constituída pelo Ato nº 046/98 da Diretoria da Faculdade de Tecnologia.
Nomeia Marco Lopes da Cunha, candidato(a) habilitado(a) no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 708119, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Milvanei Alves dos Reis, ocorrida em 16/11/1995.
Prorroga a licença concedida ao professor João Guedes de Campos Barros, da Faculdade de Tecnologia, por mais 1 ano.
Dispensa o professor Fernando Neves da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa o Professor Jean Kleber de Abreu Mattos para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Agronômica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Francisco Cassiano Sobrinho do cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Agronômica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Sertório Ribeiro Fernandes Leão para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Agronômica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Hildebrando de Miranda do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Agronômica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Paulo Rodolfo Rodrigues Pereira da função de representante do Departamento de Física junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Fernando Jorge Rodrigues Neves, para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Fernando Jorge Rodrigues Neves, do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia.
Designa Francisco Antonio Liberato para exercer a função de Assistente da Faculdade de Tecnologia.
Designa Hely Brandi Vieira para exercer a função de Assistente da Faculdade de Tecnologia por um período.
Dispensa Jorge Moreno da Silva da função de Assistente da Faculdade de Tecnologia.
Designa o servidor José Cândido Rocha para a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica para atendimento na Faculdade de Tecnologia.
Designa os Professore Dino Ferraresi, Lady Lina Traldi e Wladimir O. N. Guimarães, para integrarem a Comissão de Implantação da Oficina Mecânica.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um monitor de vídeo, por desaparecimento das dependências do Laboratório Central de Computação Científica, da Faculdade de Tecnologia, conforme Conselho Diretor nº 0001/1992, Memorando FTD nº 0020/2000, Comunicado de Ocorrência nº 00421/1998-000, Relatório da Comissão de Sindicância, e Memorando PAT nº 0034/2000.
Dispensa, a pedido, o professor Antonio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 16/08/1985.
Designa o professor Joel Guilherme da Silva Filho para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Ithamar Viana da Silva, para exercer a função de Secretátio Executivo da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Edmundo Montalvão para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Designa o Professor Mario Olavo Magno de Carvalho para o cargo de confiança de Coordenador de Graduação, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Gerson Henrique Pfitscher para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Dispensa, por término do mandato, a professora Sylla Helena de Carvalho Ortegosa da Cunha do cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Dispensa, por término de mandato, o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Designa o professor Fernando Simões Souto para exercer o cargo de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Joel Guilherme da Silva Filho do cargo de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Concede licença com ônus ao professor Luiz Carlos Ramos de Lima do Departamento de Engenharia Agronômica da FT.
Dispensa a pedido o professor Celso Chiarino da função de representante do Departamento de Estatística junto à congregação de carreira dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor José Carlos Teixeira da Silva para exercer as funções de chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Lauro Amélio Patzlaff para exercer a função de representante do Departamento de Estatística junto à congregação de carreira dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia.
Designa a professora Isolda Hora Acioli para exercer a função de representante do Departamento de Estatística junto à congregação de carreira dos cursos de Engenharia Civil;Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Hamilton Lourenço do cargo de subchefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Fábio Fortes de Carvalho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Desenhista Projetista NI, com lotação na Faculdade de Técnologia (FT), a partir de 01/02/2002.
Dispensa a pedido o professor Celso Chiarini da função de representante do Departamento de Estatística junto à congregação de carreira dos cursos de Engenharia Civil;Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Kerginaldo Costa Monteiro para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Oscar Carlos Tápias da função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Oscar Carlos Tápias para exercer a função de Chefe de Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Kerginaldo Costa Monteiro da função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o professor Sérgio Koide da função de membro titular, e o professor Newton Moreira de Souza da função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia, a partir da data de 22/03/2000. Designa o professor Newton Moreira de Souza para a função de membro titular, e o professor Yaeko Yamashita para a função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia, a partir da data de 22/03/2000, conforme disposição do Estatuto da UnB e Memorando FDT nº 0057/2000.
Designa o professor Roberto Meirelles de Miranda para representar, no Conselho de Ensino e Pesquisa, as Congregações de Carreira dos cursos que têm como unidade predominante a Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o Professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca do exercício da função de Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia (FC-5), a partir de 05/03/90.
Dispensa o Professor Luiz Afonso Bermudez do exercício da função de Diretor da Faculdade de Tecnologia (FC-4), a partir de 05/03/90.
Dispensa o Sr. Francisco Carlos Carvalho da Silva da Subchefia do Departamento de Engenharia Agronomica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Sr. Fernando Carvalho da Silva como Subchefe do Departamento de Engenharia Agronomica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Sr. Roberto de Meirelles de Miranda como Chefe do Departamento de Engenharia Agronomica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o Sr. Roberto Meirelles de Miranda da Chefia do Departamento de Engenharia Agronomica da Faculdade de Tecnologia.
Nomeia o Professor Humberto Ângelo para exercer, pelo período de 4 anos, a função de Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia (FC-5), a partir de 05/03/90.
Nomeia o Professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca para exercer, pelo período de 4 anos, a função de Diretor da Faculdade de Tecnologia (FC-4), a partir de 05/03/90.
Designa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo, para exercer a função de Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia.
Extingue uma vaga cargo de Auxiliar de Serviços Referência 6 e cria uma vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços Referência 1.
Designa o professor Joel Guilherme da Silva Filho para responder pelo expediente da Faculdade de Tecnologia.
Designa o servidor Antonia Alberto Nepomuceno, para exercer a função de Diretor do Instituto da Faculdade de Tecnologia (CD-4).
Designa o professor Newton Moreira de Souza para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, pós graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a partir de 05/03/98, por término de mandato, o servidor Antonio Manuel Henriques, da função de Diretor da Faculdade de Tecnologia (CD-4).
Designa o Professor Marco Antônio de Almeida Souza para exercer a função de Representante das Congregações de Carreira da Faculdade de Tecnologia junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa.
Designa o professor George Raulino da função de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor George Raulino da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa os professores a seguir para as funções de membro da Congregação de Carreira dos Cursos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia: Danilo Sili Borges, Luiz Mario Marques Couto, Orlando Rocha Baiocchi, Francisco Martins Dias, Marina Barbosa de Souza Lima, Jorge Gomes do Cravo Barros, José Raimundo Braga Coelho, Celso Chiarini, David Ross Gifford, Argemiro Procópio Filho, Carlito Roberto Zanetti, Maria do Socorro M. V. de Carvalho, Igor de Souza Tenório. Os titulares respondem a diversas instituições.
Dispensa, a pedido, os professores a seguir das funções de membro da Congregação de carreira dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia: Nelson Ortegosa da Cunha, Kerginaldo Costa Monteiro, José Carlos Teixeira da Silva, Raimundo Braga Coelho, Celso Chiarini, Maria do Socorro M. V. de Carvalho.
Designa os professores a seguir para as funções de membro da Congregação de Carreira dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia: Danilo Sili Borges, Roberto Meirelles de Miranda, Oscar Carlos Tapias, Othon Henry Leonardos, Celso Chiarini, Elliot Watanabe Kitajima, Francisco Pereira Cupertino, Kiniti Kitayama, Carlito Roberto Zanetti, Maria Pinto Novaes, Bendix José Coelho Lima. Os titulares respondem a diversas instituições.
Designa o Prrofessor Anderson Moreira da Cunha, Coordenador da Faculdade de Tecnologia, para ser o contra-parte do Professor Joseph Aharoni no Projeto do Ensino de Tecnologia do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas.
Dispensa, a pedido, os professores a seguir das funções de membro da Congregação de Carreira dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia: Nelson Ortegosa da Cunha, Eduardo Vilela Morales, José Carlos Teixeira da Silva, Renato dos Santos Mello, Elliot Watanabe Kitajima, Francisco Pereira Cupertino, Bendix José Coelho Lima, Othon Henry Leonardos Jr., Roberto Meirelles Miranda. Os titulares respondem a diversas instituições.
Designa o professor José Carlos Teixeira da Silva para responder pela Vice-Direção da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Carlos Lisboa para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor José Gonçalves de Almeida para exercer a função de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Antônio Francisco Parentes Fortes (ENM) para exercer a função de Representante da Congregação de Carreira dos Cursos de Gradução da Faculdade de Tecnologia, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Designa o professor Nelson Martin para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC) da Faculdade de Tecnologia (FT).