Designa o professor Gerson Henrique Pfitscher para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Dispensa o Professor Marcel Auguste Dardenne da função Chefe do Departamento de Geociências, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Mario Olavo Magno de Carvalho para o cargo de confiança de Coordenador de Graduação, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o servidor Lucas Vieira Filho da função de Chefe da Seção de Liquidação de Despesa (FG-6), da Diretoria de Orçamento e Finanças; Designa o servidor Lucas Vieira Filho para responder pela função de Chefe da Divisão de Controle de Despesa (FG-4), da Diretoria de Orçamento e Finanças; Designa a servidora Ariadne Dantas de Paula para responder pela função de Chefe da Seção de Liquidação de Despesa (FG-6), da Diretoria de Orçamento e Finanças; Este Ato entra em vigor a partir de 05/03/90.
Reintegra a Servidora Salomé Steinmetz Berrymm, para o cargo de Professor Adjunto TP-20 MS.C.4, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Nomeia Roberto Tavares Fernandes para o cargo de Técnico em audiovisual NI-D-V, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração a pedido de Lusia Maria G. Lima, ocorrida em 11/12/91.
Nomeia Francisco Assis de Oliveira Nascimento para o cargo de Professor Adjunto do Quadro de Pessoal Permanente da Universidade.
Nomeia Kennya Freitas Carvalho para o cargo de Bibliotecario/Documentalista NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasilia, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sonia Kasuko Sakai Teixeira.
Declara vago, a partir de 20/02/98, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Vigilante NI D V, código da vaga 315291, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pelo servidor Angelio Giuseppe de Medeiros Nasiasene, com lotação na Coordenação de Segurança ao Patrimônio.
Procede progressão funcional a professora Maria Zélia Borba Rocha, ocupante do cargo de professor assistente MSB-II, com lotação no Departamento de Planejamento e Administração, para a classe de assistente MSB-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa, por término de mandato, o professor adjunto Gerson Américo Janczura da função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a partir da data de 07/04/2000, conforme Ofício Interno PPB nº 0006/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Glicia Regina Teixeira Barbosa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Rogério de Andrade Córdova, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa, a pedido, o servidor Joardo Antonio de Deus Passos da função de chefe do serviço de acompanhamento e controle financeiro, da Diretoria de Contabilidade e Finanças, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais.
Designa a servidora Wilma Maria Coelho Araújo, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do CET/Centro de Excelência em Turismo, a partir de 19/2/2004.
Concede adicional de insalubridade aos servidores constantes do anexo a este Ato.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Rosilene Ferreira dos Santos, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília, do nível de capacitação I para II, a partir de 15/09/2006.
Designa a servidora Analia Laura Soria Batista, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de Sociologia, a partir de 12/3/2008.
Concede ao Professor Colaborador Zairo Eira Garcia Vieria, em exercíco na Faculdade de Ciências Médicas, a complementação salarial equivalente a 50% dos seus vencimentos básicos a que se refere o item 2 da Istrução nº 22/1966.
Designa o professor Inocêncio Mártires Coelho para exercer as funções de Membro da Câmara de Ensino de Graduação.
Abre crédito especial para despesas com pessoal, material de consumo, remuneração de pessoal, serviços de terceiros, FGTS e outras contribuições, os recursos ocorrerão por conta do Ministério de Educação e Cultura, visando desenvolvimento de instrumentos e planejamento e garantir a ação coordenada do HEC, principalmente no que se refere o Plano Setorial, sob a Orientação da Assessoria de Planejamento e Controle.
Aceita a transferência do professor Josaphat Ramos Marinho da Universidade Federal da Bahia para a Universidade de Brasília como professor titular.
Cria nos respectivos Centros de Custos os seguintes cargos: COM - 1457, uma vaga de Professor Colaborador ll e uma vaga de Professor Visitante Adjunto l e DIR - 1830, uma vaga de Auxiliar de Ensino.
Dispensa o professor Francisco Floripe Ginani da função de subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Eldon Londe de Mello do Departamento de Engenharia Civil para exercer as funções de membro na Comissão Permanente de Concurso Vestibular.
Designa a professora Vani Moreira Kenski para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação.
Designa o professor Edmundo Montalvão para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Designa o Professor Onildo João Marini, para exercer a função de Chefe do Departamento de Geociências, do Instituto de Ciências Exatas.
Aprova o acesso do Professor Klaas Axel Anton W. Wortmann, do Departamento de Antropologia, do nível de Adjunto MSC-4 para o nível de Titular.
Designa o Professor Celso Chiarini da função Chefe do Departamento de Estatística (FG-1), a partir de 28/02/90.
Reintegra o Servidor Joston Miguel Silva, para o cargo de Professor Adjunto TP-20 MS.C.4, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Nomeia Inez de Podesta Uchoa de Aquino para o cargo de Jornalista NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Ivone Clemente Braga, ocorrida em 04/10/91.
Nomeia Elaine Rosa Maia para o cargo de Professora Adjunta com lotação no Departamento de Química, em vaga decorrente da aposentadoria de Geraldo Alberto L. Ferreira.
Nomeia Maria do Rosário Duarte de Menezes para ocargo de Bibliotecário/Documentalista A NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Marisa Perrone Campos Rocha.
Nomeia Maria de Lourdes Sousa para o cargo de Técnico de Laboratório/Banco de Sangue NI D I, código de vaga nº 687138, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Moacyr Pinheiro Menezes, ocorrida em 03/12/92.
Procede progressão funcional a professora Maria do Socorro Evangelista Kusano, ocupante do cargo de professor assistente MSB-II, com lotação no Departamento de Enfermagem, para a classe de assistente MSB-III, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Designa o Professor Adjunto Rachel Nunes da Cunha da função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a partir da data de 07/04/2000, conforme Ofício Interno PPB nº 0006/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Helen Cristina Rodrigues Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Genuíno Bordignon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) pro tem pore da Faculdade de Educação (FE).
Designa a servidora Adriana Fabiana Rodrigues de Lima para exercer a função de chefe do serviço de acompanhamento e controle financeiro, da Diretoria de Contabilidade e Finanças, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Retifica o Ato da Reitoria nº 180/2004, publicado no DOU de 10/3/2004, que dispensou Márcia Marques, Professora Auxiliar MS, da função de Coordenadora de Graduação em Comunicação; onde se lê: do JOR/Departamento de Jornalismo, leia-se: FAC/Faculdade de Comunicação.
Procede progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Alba Cristina Alves Batista Lima, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Rosimeri de Freitas Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de cozinha, lotada na Diretoria do Restaurante Universitário, do nível de capacitação II para III, a partir de 01/11/2006.
Designa a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decana de Extensão, durante o período de férias da titular Leila Chalub Martins, de 4/2/2008 a 19/3/2008.
Designa o Professor Ithamar Viana da Silva, para exercer a função de Secretátio Executivo da Faculdade de Tecnologia.
Renova o mandato do professor Paulo Vicente Guimarães junto à Câmara de Ensino de Graduação.
Designa o servidor símbolo D-4, doutor João Berchmans Vieira Madeira, para responder pela Chefia de Gabinete, símbolo D-5.
Constitui comissão de licitacão composta pelos senhores Armando Takatsu;Sérgio Sampaio e Carlos Liberto Lopes para licitar por tomada de preço para adquirir bens permanentes à conta do Convênio FUB/EMBRAPA.
Designa o professor Carlos Lisboa para responder pela chefia do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o professor João Geraldo Martinelli para exercer a função de Subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa por término de mandato o professor José Francisco Paes Landim da função de chefe do Departamento de Direito da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Extingue as vagas de assistente 3, de colaborador 2, de colaborador 3 e de visitante adjunto 1, vigilante 5 e escriturário 3 e criar as vagas de assistente 2, de colaborador 3, de colaborador 4 e de visitante adjunto 1, vigilante 3 e escriturário 2 na Universidade.
Designa o Professor Celso da Silva Fonseca para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-5) do Departamento de História, do Instituto de Ciências Humanas. O referido Coordenador exercerá as funções atinentes aos cursos de graduação, e terá mandato coincidente com a da Chefia do Departamento. O ato entra em vigor a partir da data de criação.
Aprova o acesso da Professora Maria do Perpétuo Socorro Adusumilli, do Departamento de Mineralogia e Petrologia, do nível de Adjunto MSC-4 para o nível de Titular.
Dispensa, a pedido, o Professor Waldenor Barbosa da Cruz da função de chefe do Departamento de Biologia Celular (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/02/90.
Altera o regime de trabalho do Servidor José Walter Bautista Vidal, ocupante do cargo de Professor Adjunto, nível 02, de TP-20 para Dedicação Exclusiva - DE.
Nomeia Alfredo José Lopes Costa para o cargo de Jornalista NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Neuton Miranda Bahia, ocorrida em 16/09/91.
Nomeia João Milki Neto para o cargo de Professora Adjunta com lotação no Departamento de Odontologia, em vaga decorrente da exoneração de Leonardo Cavalcante Bezerra dos Santos.
Nomeia Carmen Cecilia Serra Ferreira Batista para o cargo de Bibliotecário/Documentalista NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Anita Magalhães da Silva.
Nomeia Ricardo Wahrendorff Caldas para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 314679, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência Política, em vaga decorrente da transferência de Deisy das Graças de Souza, ocorrida em 28/12/94.
Procede progressão funcional a professora Cláudia Estrela Porto, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Tecnologia, para a classe de adjunto MSC-III, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa, por término de mandato, o professor adjunto Vitor Motta Moreira da função de Subchefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a partir da data de 07/04/2000, conforme Ofício Interno PPB nº 0006/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Nivia Martins Borges, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Copeiro, com lotação no Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa o servidor Rogério de Andrade Córdova, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor pro tempore da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa, por término de contrato, a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida da função de chefe so Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, ocupante do cargo de Professora adjunta.
Retifica o Ato da Reitoria nº 181/2004, publicado no DOU de 10/3/2004, que designou Carlos Eduardo Machado da Costa Esch, Professor Assistente MS, para a função de Coordenador de Graduação em Comunicação; onde se lê: do Departamento de Audiovisual e Publicidade, leia-se: da FAC/Faculdade de Comunicação.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Albânia Cézar de Melo, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação na BCE/Biblioteca Central.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Sandra Maria de Freitas Guedes, ocupante do cargo de Auxiliar em administração, lotada no Departamento de Ciência da Computação, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Localiza a servidora Meg Schwarsch Hoffman, nutricionista, para exercer suas atividades na Divisão de Nutrição do Hospital Universitário de Brasília; Local considerado insalubre pelo Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho (NEST.). Concede à servidora adicional de insalubridade sobre vencimento do cargo que ocupa. Conta efeitos financeiros a partir da data de assinatura.
Admite o Senhor Brchara Daerr Neto, para exercer a função de Assistente, junto ao Setor de Bioquímica-Biofísica do Instituto Central de Biologia.
Dispensa o professor Henrique Tafuri Malvar do cargo de Presidente da COPEVE.
Designa o servidor Luis Carlos Castello Branco para responder pela Chefia da Seção de Relações Públicas e Imprensa durante o impedimento do titular, percebendo o pagamento de pro-labore correspondente a diferença entre o salário do cargo acima citado e o salário do cargo que exerce no Governo do Distrito Federal.
Designa o Prof. Odílio Luiz da Silva, do Departamento de Medicina Especializada, como Executor do Convenio nº 82.284.
Designa os professores Milton Thiago de Mello e Roberto Meirelles de Miranda para integrarem a comissão permanente dos regimes de trabalhos.
Designa o professor Bento José Bulgarin para exercer a função de chefe do Departamento de Direito da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Extingue as vagas de assistente 3, de colaborador 2, de colaborador 3 e de visitante adjunto 1, vigilante 5 e escriturário 3, auxiliar de biblioteca 2, auxiliar de serviços, guarda 2, marceneiro 2 e eletricista 2 e criar as vagas de assistente 2, de colaborador 3, de colaborador 4 e de visitante adjunto 1, vigilante 3 e escriturário 2, auxiliar de biblioteca 3, auxiliar de serviços 2, guarda 1, marceneiro 3 e eletricista 1 na Universidade.
Extingue nos Centros de Custo abaixo relacionados, os seguintes cargos: 01 (uma) vaga de Auxiliar de Serviços, 01 (uma) vaga de Colaborador, 01 (uma) vaga de Adjunto,01 (uma) vaga de Adjunto, 01 (uma) vaga de Assistente, 01 (uma) vaga de Visitante Assistente, 01 (uma) vaga de Programador de Computador, 03 (três) vagas de Auxiliar de Programação, 01 (uma) vaga de Auxiliar de Serviços, 01 (uma) vaga de Auxiliar de Serviços, 01 (uma) vaga de Auxiliar de Serviços, 01 (um a) vaga de Ferreiro Soldador,01 (uma) vaga de Técnico de Administração, 01 (uma) vaga de Auxiliar de Serviços. Cria nos Centros de Custo abaixo relacionados os seguintes cargos: 01 vaga de Programador de Computador, 02 vagas de Auxiliar de Análise, 01 vaga de Auxiliar de Serviços, 01 vaga de Auxiliar de Lab.Ens.Pesquisa, 01 vaga de Colaborador, 01 vaga de Visitante Adjunto, 01 vaga de Colaborador, 01 vaga de Assistente, 01 vaga de Visitante Adjunto, 03 vagas de Auxiliar de Serviços, 01 vaga de Especialista e 01 vaga de Supervisor de Manutenção.
Designa a Servidora Cleonice Argenta Carlos (MDC), matrícula n° 70769, para a Função Gratificada (FG-9) de Secretária do Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde.
Aprova o acesso da Professora Marie Therese Odette Ernest Dias, do Departamento de Música, do nível de Adjunto MSC-4 para o nível de Titular.
Dispensa, a pedido, o servidor Zailton Almiro Pedreira Batalha da função de Chefe do Serviço de Orçamento (FG-3), da Diretoria de Orçamento e Finanças; Designa o servidor Kazuo Kawashita para exercer a função de Chefe do Serviço de Orçamento (FG-3), da Diretoria de Orçamento Finanças; Dispensa, a pedido, o servidor Kazuo Kawashita da função de Chefe do Serviço de Finanças (FG-3), da Diretoria de Orçamento e Finanças; Designa o servidor Aloisio César Rabelo Machado para exercer a função de Chefe do Serviço de Finanças (FG-3), da Diretoria de Orçamento e Finanças. Este Ato entra em vigor a partir de 07/03/90.
Exonera o Servidor Edvaldo Soares Correa, ocupante do cargo de Secretário Executivo NS.03, nível 16, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Nomeia Pedro Jesu de Andrade e Souza para o cargo de Auxiliar operacional NA-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de José Oliveira Pereira, ocorrida em 06/07/92.
Procede à progressão funcional de Vinício Cesário de Oliveira do cargo de Auxiliar Técnico de Processamento de Dados para Operador de Computador, no Centro de Processamento de Dados, em vaga decorrente da exoneração de Tony Peter Floriano.
Nomeia Vanderli Pereira Gomes para o cargo de Técnico em Radiologia NI CI, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Mirata de Oliveira Lima.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 123/98, publicado no D.O.U. de 09/02/98, que nomeou Maria Nazareth Santos, para o cargo de Enfermeiro NS D I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa os professores Maristela de O. Azevedo e Adalberto Corrêa Café Filho da função de membro titular e suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os professores Adalberto Corrêa Café Filho e José Carmine Dianese para exercerem a função de membro titular e suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Professor Adjunto Lincoln da Silva Gimenes da função de Subchefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a partir da data de 07/04/2000, conforme Ofício Interno PPB nº 0006/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Helena Alves Santana, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Antônio Campos de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (ES).
Dispensa, por término de contrato, a servidora Suely Sales Guimarães da função de subchefe so Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, ocupante do cargo de Professora adjunta.
Retifica o Ato da Reitoria nº 213/2004, publicado no DOU de 17/3/2004, que procedeu à progressão funcional, por titulação, da servidora Sebastiana Maria Soares Teixeira; onde se lê: 19/2/2004, leia-se: 1/3/2004.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Atonia Vieira dos Santos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação na DPE/Diretoria de Administração de Pessoal.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Severino dos Ramos Leite Ferreira, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, lotado no Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos, do nível de capacitação I para II, a partir de 16/11/2006.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática , durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 23/2/2008 a 3/3/2008.
Admite o Senhor Leopoldo Roberto Gurgel Valente, no cargo de Assistente do Setor de Biologia Animal do Instituto Central de Biologia.
Dispensa o professor Celso Chiarini do cargo de Membro da COPEVE.
Concede licença sem vencimentos ao professor Charles Curt Mueller, do Departamento de Economia, no período de 29/01/1974 a 31/08/1974.
Cria vagas para o Cargo de Auxiliar de Bibliotecas e Serviços, na Biblioteca Central.
Designa os professores Maurício de Pinho Gama e Luis Mario Marques Couto para integrarem a comissão permanente dos regimes de trabalhos.
Dispensa por término de mandato o professor Bento José Bulgarin da função de subchefe do Departamento de Direito da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.