Reconduz o Professor José Matias Pereira à função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentaçao, a partir de 03/01/2006.
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, a partir de 28/11/2006.
Designa o escriturário José Abadio da Fonseca para responder pela Secretaria do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas durante o afastamento do titular.
Concede progressão funcional do servidor Maurício Soares Bugarin, Professor Adjunto MSC-03-DE, do Departamento de Economia em virtude da habilitação no Concurso Público do Edital Convocatório nº 48/2005, publicado no DOU de 19/05/2005, para a classe de Professor Títular em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional à servidora Adriana Moreira Amado, Professora Adjunta MSC-04-DE, do Departamento de Economia, em virtude da habilitação no Concurso Público do Edital Convocatório nº 48/2005, publicado no DOU de 19/05/2005, para a classe de Professora Títular em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional ao servidor Joaquim Pinto de Andrade, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 7/1/2002, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Exonera a pedido, a partir de 12/11/97, o servidor João do Carmo Oliveira, ocupante do cargo de professor adjunto MS C II (D) TP-12, código da vaga 314117, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, o professor Lívio William Reis de Carvalho da função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Ricardo Roberto de Araujo Lima para a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por término de mandato, o professor José Antonio Sant'ana da função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Charles Curt Mueller para a função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Cancela o Ato da Reitoria 041/75. Designa o professor Paul Richard Casperson do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas para executor do convênio celebrado entre a FUB e a The Ford Foundation para o desenvolvimento da Pós-Graduação em Economia.
Dispensar, a pedido, o professor Lívio William Reis de Carvalho, da função de Representante do Departamento de Economia junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a professora Maria Luiza Falcão Silva para exercer a função de representante do Departamento de Economia junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana para exercer as funções de coordenador de graduação do departamento de economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a partir de 28/02/98, a servidora Maria da Conceição Sampaio de Sousa, da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Economia.
Designa o Prof. Charles Curt Mueller, do Depatamento de Economia, como executor do convênio nº 81.281.
Dispensa o professor Charles Curt Mueller da Função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Lívio William Reis para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa a professora Elca Rubinstein Rosenberg da função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor José Antonio Sant'Ana para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Admite o professor Charles Leslie Wright, do Departamento de Economia, no nível de adjunto 3.
Reintegra Gisela Magalhães, servidora beneficiada pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor assistente de MS B 4 (G), do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Lourival Milhomem Filho, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado na Direção da Faculdade de Economia, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Admite por transferência da Universidade Federal de Viçosa a Professora Maria Madalena Maia lotada no Departamento de Economia, no quadro de docentes desta universidade.
Admite por transferência da Universidade Federal de Viçosa a Professora Aercio dos Santo Cunha lotado no Departamento de Economia, no quadro de docentes desta universidade.
Nomeia Bernardo Pinheiro Mueller para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanante da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia da Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Mozart Foschete da Silva.
Exonera, a pedido, o servidor Joaquim Ornelas Neto, ocupante do cargo de professor assistente - AS 01, do quadro de pessal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com olotação no Departamento de Economia, a partir de 11/03/93.
Admite o professor Joanílio Rodolpho Teixeira, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 3.
Concede progressão funcional a Stephen Anthony de Castro, matrícula no SIAPE nº 4039371, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional a Jorge Madeira Nogueira, matrícula no SIAPE nº 4039699, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas,para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional a Maria de Lourdes Rollemberg Molio, matrícula no SIAPE nº 4046521, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotada no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional a Maria da Conceição Sampaio de Sousa, matrícula no SIAPE nº 11226059, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotada no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Dispensa, a partir de 24/01/92, o Professor Joaquim Pinto de Andrade (ECO), da função de Presidente do Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília, tendo em vista que o referido professor solicitou dispensa da função de Decano de Pesquisa e Pós-Graduação. Designa o professor João da Rocha Hirson (DPP), para exercer a função de Presidente do Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico DCT, da Universidade de Brasília, a partir de 25/01/92.
Dispensa o professor Edmar Lisboa Bacha das funções de Chefe do Departamento de Economia.
Designa o professor Flávio Rabelo Versiani para exercer a chefia do Departamento de Economia.
Designa a professora Elca Rubinstein Rosenberg para Subchefe do Departamento de Economia do IH.
Dispensa a professora Maria Tereza Ribeiro de Oliveira Versiani das funções de subchefe do Departamento de Economia.
Retifica o Ato da Reitoria nº 259/93, que reintegrou Gisela Magalhães.
Revoga o Ato da Reitoria nº 642/93, que nomeou Flávio Marques Menezes, para o cargo de Professor Adjunto DE MS.C.1, do Departamento de Economia, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Designa os professores Flávio Rabelo Versiani e Paulina de Freitas Targino para Executor e Executor Substituto, respectivamente, do Convênio celebrado entre a FUB e MEC/SESu, que objetiva a implementação dos projetos aprovados por meio do Programa Nova Universidade. Designa os seguintes professores para coordenar os projetos discriminados: Maria da Glória Miotto Wright - Avaliação e Aprimoramento do Ensino de Graduação em Enfermagem, Vânia Lomônaco Bastos - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais para o Departamento de Economia, Horácio Friedman - Aplicação de Recursos Audiovisuais Modernos ao Ensino de Patologia, Renato Ângelo Saraiva - Reanimação Cardiorrespiratória, Jeferson Bastos Aragão - Aparelhamento dos Laboratórios de Aulas Práticas Disciplinas Biofísica e Princípios de Instrumentação Científica, Luiz Fernando Junqueira Júnior - Instrumentação das Atividades Laboratoriais de Ensino do Departamento de Medicina Especializada, José Florêncio Rodrigues Junior - Supervisão Paritária para Docentes Universitários, Maria Angela Guimarães Feitosa - Instalação do Laboratório Didático de Psicofísica Acústica, Rita Laura Segato de Carvalho - Sociedade Antropológica, Ivone Rezende Diniz Rocha - Instalação de uma Estrutura de Apoio e Manutenção de Coleções Didáticas de Espécimes Zoológicas do Cerrado, Maristela de Oliveira Azevedo, Implantação do Módulo de Aulas Práticas de Biologia Molecular, Marcel Auguste Dardenne - Apoio e Desenvolvimento do Ensino de Geologia, Mineralogia e Petrologia da UnB, Orlando Ayrton de Toledo - Instalação de uma Clínica Odontológica de Ensino, Aloylson Gregório de Toledo Pinto - Repensando a Graduação: Elementos à Discussão e Formulação de Projetos Educacional da UnB, Osmar Riehl - Intercâmbio de Educação Física UnB/UFSM, Maria Isabel Santos Magalhães - Ampliação da Oficina de Tradução, Maria Madalena Maia - Projeto Micros, Antônio Moreira Campolina - Melhoria e Atualização das Disciplinas da Área de Construção dos Cursos de Engenharia Civil e Arquitetura .
Admite o professor Joaquim Pinto de Andrade, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 2, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Jorge Madeira Nogueira, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 1, a partir de 23/12/1985.
Dispensa a servidora Helena Mendonça Gardés da função de Secretário de Departamento, do Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Luiz Pereira para a função de Secretário de Departamento, do Departamento de Economia.
Admite a professora Maria Luiza Falcão Silva, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 3, a partir de 23/12/1985.
Dispensa o professor Stephen Anthony de Castro, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Economia (FG-2). Designa a professora Maria de Lourdes Rollemberg Mollo, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Economia (FG-2), do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por termino de mandato, o Professor Charles Curt Mueller (ECO) da função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Professor Jorge Madeira Nogueira (ECO), para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por termino de mandato, o Professor Carlito Roberto Zanetti (ECO) da função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Professor Stephen Anthony de Castro (ECO), para exercer a função de Sub-Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Nomeia Maria Abdalla Tannuri para o cargo de Professora Assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da exoneração de Charles Leslie Wright.
Nomeia Paulo César Coutinho para o cargo de Professor Titular DE-D, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da Exoneração de Juan Carlos Lerda.
Admite o professor Isaias Coelho, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor Jean-Luc Sammy Rosinger, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor João do Carmo de Oliveira, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Dá acesso, por merecimento, ao professor José Antonio Sant'Ana, do Departamento de Economia, de Assistente 3 (três) para adjunto 2 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor José Carlos de Oliveira, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor Juan Carlos Lerda, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de adjunto 2 (dois), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor Leandro Amaral Lopes, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Nomeia Valmir José de Resende para o cargo de Professor Adjunto de MS-C-1 (D), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da Aposentadoria de Lauro Alvares da S. Campos.
Admite o professor Manuel Maciel Formiga, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Nomeia Flávio Marques Menezes para o cargo de Professor Adjunto de MS-C-1 (D), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da Exoneração de Mozart Foschete da Silva.
Designa o Professor Carlito Roberto Zanetti para responder pela Chefia do Departamento de Economia durante o afastamento do titular.
Admite o professor Mario Tinoco da Silva, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1.
Dispensa o Professor Flávio Rabelo Versiani da função de chefe do Departamento de Economia.
Dispensa a Professora Elca Rubistein Rosenberg da função de subchefe do Departamento de Economia.
Designa o Professor Charles Curt Mueller para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia.
Dispensa o Professor Raimundo Nonato Santana da função de Subchefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Professora Elca Rubistein Rosenberg para exercer a função de subchefe do Departamento de Economia.
Designa o Professor Aércio dos Santos Cunha para a função de Chefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Professora Mirta Noemi Sataka Bugarim para a função de Subchefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o Professor Joaníldo Rodolpho Teixeira da função de Chefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, a partir de 22/04/1998, o servidor Moisés Teixeira Chaves da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Designa o servidor Reginaldo das Neves Alves para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Admite o Professor Stephen Anthony de Castro, do Departamento de Economia, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto 1.
Designa a professora Eloa Rubiestein Rosenberg, do Departamento de Economia, para exercer a função de executora do convênio celebrado entre a FUB e o Ministério da Previdência e Assistência Social, bem como Designa Zélia Maria dos Santos como executor substituto.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 019/94. Procede à progressão funcional da professora assistente Mirta Noemi Sataka Bugarin, do nível 2 para o nível 3, lotada no Departamento de Economia.
Designa os professores Cid Ferreira Lopes Filho, Telma Suaiden e Carlito Roberto Zaneth para serem, respectivamente, representantes do Departamento de Administração, Departarmento de Matemática e Departamento de Economia junto à Congregação de Carreira do curso de Administração.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/08/1999, o servidor Reginaldo Olegário das Neves Alves, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Designa o Escriturário referência 4, José Abadio da Fonseca, para responder pela Secretaria do Departamento de Economia, durante o período de férias do titular.
Designa o professor Flávio Rabelo Versiani, chefe do Departamento de Economia, para executor do convênio celebrado entre a FUB e o Instituto de Planejamento Econômico Social que tem por objetivo dar continuidade a execução do Programa Nacional de Pesquisa Econômica.
Designa a servidora Márcia De Castro Guimarães, para exercer a função de Secretária (FG-4) do Departamento de Economia (ECO), ocupa o cargo de Assistente em Administração.
Designa o professor Júlio Alberto Penna, do Departamento de Economia para Executor e o professor Charles Curt Mueller, para Executor substituto do Convênio de cadastro nº 81.408, celebrado entre FUB e o Ministério da Agricultura, que tem por objetivo dar continuidade nos estudos e pesquisas, no campo da economia e sociologia rurais, subsidiários do processo de planejamento setorial, bem assim proporcionar os antecedentes, estudos e análises sócio-econômicas que sejam solicitadas, com a finalidade de apoiar os Planos, Programas ou Projetos de Pesquisa Agropecuária, que seram definidos individualmente.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, matrícula nº 995541, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, lotado no Departamento de Economia, referente ao período de 11/07/2002 a 11/11/2004.
Dispensa,por término do mandato,o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Dispensa,por término do mandato,o servidor Charles Curt Mueller,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Chefe (FG-l) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Economia (ECO).
Dispensa, a pedido, a servidora Márcia de Castro Guimarães, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária (FG-4) do ECO/Departamento de Economia, a partir de 21/6/2005.
Designa os professores Ricardo Roberto de Araújo Lima, do Departamento de Economia, executor e Charles Curt Mueller, executor substituto do convênio celebrado entre a FUB e o Instituto de Planejamento Econômico e Social-IPEA, que tem por objetivo articular os esforços de pesquisa dos centros de estudo de economia no país.
Nomeia Carlos Alberto Ramos para o cargo de Professor Adjunto MS-C-1 (D), do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente de exoneração de Isaías Coelho, ocorrida em 01/12/91.
Designa a professora Elca Rubinstein Rosenberg para responder pela Chefia do Departamento de Economia durante o afastamento do titular.
Nomeia Roberto de Goés Ellery Júnior, candidato habilitado em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 39/2002, e Edital de Homologação nº 82/2002, para o cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da exoneração de João do Carmo Oliveira, ocorrida em 21/11/1997.
Designa o professor Armando Dias Mendes, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para Executor de Convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o Instituto de Desenvolvimento Empresarial do Pará.
Nomeia Jorge Saba Arbache Filho para o cargo de professor assistente, lotado no Departamento de Economia, em vaga decorrente da ascensão funcional de Flávio Rabelo Versiane.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1996, a servidora Vânia Lomonaco Bastos, da função de Subchefe, do Departamento de Economia.
Designa a servidora Maria Madalena Maia, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1996, o servidor Flávio Rabelo Versiani, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Economia.