Nomeia Ilete José do Amaral Ferreira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Francisca Guimarães da Silva, ocorrida em 04/05/1992.
Nomeia Regiane Gomes para o cargo de Atendente de Consultório NA D V, código de vaga n° 630440, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Renilson Carvalho Tomaz, ocorrida em 29/03/1996.
Nomeia Irani da Silva Mota para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Francisca Zuila Gomes Pereira, ocorrida em 06/07/1992.
Nomeia Denise Allgayer para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga n° 631023, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Miguel A. S. de Oliveira, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Durci Leitão de Santana para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Antonio Abílio Santa Cruz, ocorrida em 03/04/1995.
Nomeia Maria Nilda da Silva para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Dulcina da Silva Barbosa, ocorrida em 08/07/1992.
Nomeia Lindaura dos Santos Macedo Diniz para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Geci Nogueira, ocorrida em 14/04/1992.
Nomeia Rosângela Gomes de Oliveira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Geny Rosa de Souza, ocorrida em 29/06/1992.
Dispensa o servidor Maurílio Alves da Rocha da função de Coordenador Administrativo, da Diretoria de Recursos Humanos e o designa para a função de Secretário do Departamento de Artes Visuais, do Instituto de Artes.
Nomeia Lídia Souza Lopes Mattos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Geruza Pereira de Oliveira, ocorrida em 03/07/1992.
Nomeia Luiz Cláudio Horta de Jesus para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Gladis Maria Pedo, ocorrida em 11/05/1992.
Nomeia Zilda Marta Borges para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Haydee Pereira Sena, ocorrida em 15/07/1992.
Nomeia Raquel Maria Pereira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Helena do Amaral Antunes, ocorrida em 29/06/1992.
Nomeia Marinalva Januário Souto para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Herondina Junqueira de Almeida Ferreira, ocorrida em 07/07/1992.
Nomeia Elisa Pereira Ponce para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Hilda Neves de Barros, ocorrida em 03/07/1992.
Nomeia Kerma Santana Amin para o cargo de Auxiliar de Farmácia NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Inês Hilleshein Palamar, ocorrida em 16/07/1992.
Nomeia Elisvaldo Moura Guerra para o cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Elizabeth Baraúna da Conceição, ocorrida em 04/12/1992.
Nomeia Dionir Faria dos Santos para o cargo de Motorista NI-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Sabino Lourenço Neto, ocorrida em 06/04/92.
Nomeia Keli Maria de Jesus dos Santos para o cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Aurely Carlos de Lima, ocorrida em 09/12/1992.
Nomeia Mara Cristina de Oliveira Bordação para o cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maria José Escoredo Fernandes, ocorrida em 21/05/1991.
Nomeia Roberto Gonçalves Anastácio para o cargo de Técnico Laboratorio/Histopatologia NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Lais da Silva Abreu, ocorrida em 30/01//1990.
Nomeia Aloísio Xavier de Magalhães Brasil para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Nivalda Amaral do Nascimento, ocorrida em 30/01//1990.
Nomeia Valmir Silva Rocha Filho para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de René Trindade Goya, ocorrida em 13/09/1990.
Nomeia Rita de Cássia Azevedo Martins para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maria da Conceição do Nascimento, ocorrida em 20/09/1990.
Designa a servidora Maria José de Freitas Pires para exercer a função de Chefe do Serviço de Suporte (FG-4), da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Alan Marcon Cantuário para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Sylvia dos Santos Rodrigues, ocorrida em 30/01/1990.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/07/1996, a servidora Maria José de Freitas Pires, da função de Secretário (FG-4), da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Ana Maria Martins para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Zilah Mendonça, ocorrida em 25/01/1990.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/07/1996, o servidor Jesimiel de Jesus Santos, da função de Chefe do Suporte Administrativo (FG-1), da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Sandoval Santana da Conceição para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Yeda Nunes Malheiros da Silva, ocorrida em 13/09/1990.
Nomeia Andréa Aparecida Borges para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Antônio Figueiredo Neto, ocorrida em 04/05/1993.
Nomeia Dinalva Luis Doutor para o cargo de Técnico Laboratorio/Patologia Clínica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Célia Gomes de Lima, ocorrida em 04/05/1993.
Nomeia Eduardo Basso de Morais para o cargo de Técnico Anatomia e Necropsia NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Jair de Azevedo, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia André Luis Alonso Loli para o cargo de Técnico Anatomia e Necropsia NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Pedro Florêncio dos Santos, ocorrida em 13/05/1991.
Nomeia Harley Alves de Carvalho para o cargo de Técnico Anatomia e Necropsia NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maria de Lourdes Oliveira Guedes, ocorrida em 14/05/1991.
Publica, na forma do Anexo, a relação nominal dos ocupantes de Cargos de Direção e de Funções Gratificadas, bem como os cargos e funções vagos, de acordo com o que estabelece o parágrafo segundo do art 2° da Medida Provisória n 1.534. de 18.12.96; e homologa os apostilamentos efetuados pela Diretoria de Recursos Humanos, com base no parágrafo primeiro do Art. 2° da mencionada Medida Provisória.
Nomeia Alexandre Augusto Martins Lima para o cargo de Psicólogo/Clínico NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Perciliana Tereza de Souza Val de Casas, ocorrida em 27/12/1991.
Nomeia Reginaldo Pereira de Carvalho para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Heraldo Gomes Maciel, ocorrida em 16/05/1991.
Nomeia Celia Maria Soares de Oliveira para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Ivancyr de Araújo Calheiros, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Tânia Rodrigues Brezinski para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de José Carlos Carvalho Didier, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Mara Castrillon Ibanez para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de José Erlich, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Maria da Penha Macedo Santiago para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de José de Ribamar Pinto Serrão, ocorrida em 16/05/1991.
Nomeia Márcia Vieira para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de José Lenini da Justa, ocorrida em 16/05/1991.
Nomeia Cacilda Tieko Suzuki para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de José de Gois Pereira, ocorrida em 15/05/1991.
Nomeia Josenaldo Lins de Oliveira para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de José Vaz Tenório Filho, ocorrida em 17/05/1991.
Nomeia Tony Hudson Bezerra Alves para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Mário de Paula e Silva Cabral, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Ana Célia Otoni Cunha para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maria Francisca Vieira de Oliveira, ocorrida em 16/05/1991.
Nomeia Floriano Ferreira de Souza para o cargo de Pedreiro NA-D-V, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Izaias Sebastião dos Santos, ocorrida em 04/08/92.
Nomeia Carlos França de Sena para o cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Antonio Carlos Olegário da Silva, ocorrida em 09/12/1992.
Nomeia Marcone Dias dos Santos para o cargo de Pedreiro NA-D-V, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de ascenção funcional de Francisco Messias da Silva, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Humberto Eustáquio da Silva Júnior para o cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Faraildes Ferreira Galvão, ocorrida em 09/12/1992.
Nomeia Alexandre Lúcio Rodrigues de Souza para o cargo de Motorista NI-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de ascenção funcional de Sebastião Rodrigues da Cruz, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Peter Lee Bragança para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Anatomia Patologia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Eusébio Herman Rosa, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Gilberto Correa de Oliveira para o cargo de Motorista NI-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de ascenção funcional de Benedito Raimundo Pires, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Dinaldo de Lima Leite para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Anatomia Patologia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Damiana Raiol da Paixão, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia José Maria de Castro para o cargo de Motorista NI-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Manoel César Macedo, ocorrida em 09/02/93.
Nomeia Ricardo da Silva Ribeiro para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Anatomia Patologia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Arcanjo de Jesus Zanetti, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Denise Carvalho Rosa para o cargo de Auxiliar de Cozinha NA-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da ascenção funcional de Francisca das Chagas Morais, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Israel Pereira de Brito para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Anatomia Patologia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Eva Antunes Maciel, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Rosângela Rodrigues de Araújo para o cargo de Auxiliar de Cozinha NA-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da ascenção funcional de Adalgisa Ferreira dos Santos, ocorrida em 15/01/93.
Nomeia Eliane da Silva Miranda para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Anatomia Patologia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Geraldo Rodrigues Munção, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Luanne Helena Augusto Lima para o cargo de Recepcionista NA-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de João da Cruz, ocorrida em 01/06/92.
Nomeia Francisco Carlos Rodrigues para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Anatomia Patologia NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Jomistocles Monteiro de Carvalho, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Luciene da Silva Saldanha para o cargo de Recepcionista NA-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Geraldo Ferreira do Carmo, ocorrida em 21/09/92.
Nomeia Rudilene Jesus Firmino para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Anatomia Clínica NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maria Aparecida de Souza, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Adriana Cristina de Jesus Souza para o cargo de Recepcionista NA-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Sebastião Varela, ocorrida em 22/03/93.
Nomeia Denise Carla Arantes de Almeida para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Patologia Clínica NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maria de Lourdes Freire da Cunha, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Arlene Cristina S. Bueno para o cargo de Bibliotecário/Documentalista NS-D-III, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de exoneração de Maria do Socorro P. Magalhães, ocorrida em 20/10/92.
Nomeia Raquel Maria Pereira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Helena do Amaral Antunes, ocorrida em 29/06/1992.
Nomeia Luzimar Gomes de Paiva para o cargo de Bibliotecário/Documentalista NS-D-III, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Maria da Conceição Nunes Freitas, ocorrida em 01/04/93.
Nomeia Shirlei Pereira Camargo para o cargo de Auxiliar Laboratorio/Patologia Clínica NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Yolanda Lira Martins, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Adair Batista da Silva para o cargo de Vigilante NI-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da ascenção funcional de Marcos Valério Gonçalves, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Jesiniana Rodrigues Silva para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Esio Santos Machado, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia José Marques da Rocha para o cargo de Vigilante NI-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Arilson Natal de Souza, ocorrida em 01/02/93.
Nomeia Elizabete Maria de Souza para o cargo de Farmacêutico NS D III, código de vaga n° 630820, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Amélia Vieira da Rocha e Silva, ocorrida em 14/04/1992.
Nomeia Noemea Dias Lima para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Doralice Alberto Silva, ocorrida em 15/05/1991.
Nomeia Germano Lopes da Costa para o cargo de Auxiliar Operacional NA-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Márcio Antônio da Silva, ocorrida em 21/09/92.
Nomeia Simone Batista da Costa para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Feliciano André Gomes, ocorrida em 17/05/1991.
Nomeia Jaime Custódio Neto para o cargo de Auxiliar Operacional NA-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente do falecimento de José Roberto da Silva, ocorrido em 21/08/92.
Nomeia Francy Soares de Oliveira Teixeira para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga n° 314425, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Floriano Freitas Filho, ocorrida em 18/12/1995.
Nomeia Maria Aparecida de Freitas Santos para o cargo de Técnico de Laboratório/Clínica Médica NI-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Alexandre Bento Hilgenberg, ocorrida em 21/08/92.
Nomeia Rogério Alencar Pereira de Sousa para o cargo de Técnico de Laboratório/Biologia NI-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Maria Rija B. Dutra, ocorrida em 27/06/90.
Nomeia Paulenir de Sousa Constancio para o cargo de Jornalista NS-D-III, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Neuton Miranda Bahia, ocorrida em 16/09/91.
Nomeia Marcos Araújo Guerra para o cargo de Salva Vidas NA-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da transferência de Maria da Glória Silveira Melo, ocorrida em 01/11/91.
Nomeia Marli Morais de Freitas para o cargo de Técnico em Contabilidade NI-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Evandro Lopes Costa, ocorrida em 01/07/92.
Altera a denominação das seguintes unidades: de Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional (APA) para Secretaria de Planejamento (SPL); de Assessoria de Gestão Patrimonial (AGP) para Secretaria de Gestão Patrimonial (SGP); de Assessoria de Empreendimentos (AEM) para Secretaria de Empreendimentos (EMP); de Diretoria de Recursos Humanos (DRH) para Secretaria de Recursos Humanos (SRH), e vincula ao Gabinete da Reitoria as Secretarias de Planejamento, de Gestão Patrimonial, de Empreendimentos e de Recursos Humanos.
Nomeia Necy Yonamine para o cargo de Revisor de Texto NS-D-III do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Joelita de F. Araújo, ocorrido em 09/03/92.
Nomeia Eliza Cristina Barroso Cavalcante para o cargo de Técnico em Contabilidade NI-C-I do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Josefa Maria de C. Freitas, ocorrida em 30/04/92.
Nomeia Maria Ferreira Lopes para o cargo de Laboratorista/Histologia e Embriologia NI D I, código de vaga n° 634626, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da vacância de Marília de Fátima, ocorrida em 02/12/1993.
Nomeia Alaor Gonçalves para o cargo deTécnio em Radiologia NI C I, código de vaga n° 631571, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Rovbson Paulo da Silva, ocorrida em 27/07/1989.
Nomeia Damiana Rodrigues de Souza Farias para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, código de vaga n° 630729, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Darcy Guimarães do Nascimento, ocorrida em 09/07/1992.
Nomeia Nancy Shizuka Suzuki para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga n° 630939, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Ivancy de Araújo Calheiros, ocorrida em 14/05/1991.
Concede aposentadoria à servidora Nicolina Amorelli de Souza Costa, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, conforme processo nº 23106001855/94-10.
Nomeia Arlete Rodrigues Chagas da Costa para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga n° 630942, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Jorge Oliveira, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Ana Paula Ferreira Passos para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga n° 630938, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da vacância de Heraldo Gomes Maciel, ocorrida em 16/05/1991.
Nomeia Graziella Giovanna de Lucas para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga n° 630931, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernando Pinto Pessoa, ocorrida em 17/05/1991.
Nomeia Maria Jacy de Souza para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga n° 631020, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Mário de P. e Silva Cabral, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Ivo Anselho Hohn Júnior para o cargo de Advogado NS D III, código de vaga n° 322356, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernando Augusto de P. Andrade, ocorrida em 14/04/1992.
Nomeia Ana Matilde Amandia Castanheiro Coelho para o cargo de Bibliotecário/Documentalista NS D III, código de vaga n° 634561, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Marisa Perrone Campos Rocha, ocorrida em 05/05/1995.
Nomeia Doralice de Oliveira Carvalho para o cargo de Bibliotecário/Documentalista NS D III, código de vaga n° 313603, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sônia Kazuko Sakai Teixeira, ocorrida em 03/03/1995.