Dispensa o servidor Francisco Assis de Oliveira Nascimento da função de chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa os professores Rafael Timóteo de Sousa Júnior(do Departamento de Engenharia Elétrica) e Leonardo Lazarte(do Departamento de Matemática)para,respectivamente,exercerem a função de Coordenador e Coordenador Substituto do Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade de Brasília (NTI/UnB) .
Designa o servidor Ricardo Staciarini Puttini,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Mauro Moura Severino para exercer a função de Diretor Acadêmico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Concede progressão funcional ao servidor José Camargo da Costa, Professor adjunto, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 04/02/2003, para a classe de Professor titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Nomea, Geovany Araújo Borges, candidato habilitado em 1º lugar no concurso público, objeto do edital convocatório n. 127/2002, DOU de 23/12/2002, e edital de homologação n. 14/2003, DOU de 14/04/2003, para o cargo de professor adjunto MSC I D DE, código de vaga n. 314636, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Margarida M. Guimarães, ocorrida em 26/12/1995.
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica/ENE.
Exonera, a pedido, a partir do dia 17/02/2003, o servidor Ricardo Freitas von Borries, ocupante do cargo de Professor assistente, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica.
Reconduz o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto, à função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Paulo Roberto de Lira Gondim, candidato habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 12/2003, publicado no DOU de 28/02/2003, e Edital de Homologação nº 18/2003, publicado no DOU de 27/05/2003, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 312565, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Carmen Lúcia de M. Sahlti, ocorrida em 02/03/1999.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Franklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia Elétrica (FG-2) do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Ricardo Zelenovsky, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 993344, referente ao período de 15/04/2002 a 15/08/2004.
Designa o servidor Paulo Roberto de Lira Gondim, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 09/01/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Paulo Roberto de Lira Gondim, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 999474, referente ao período de 10/9/2003 a 10/1/2006.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 01/02/2007.
Nomeia Alessandra Macedo de Souza, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 29/2005, publicado no DOU de 09/05/2005, e Edital de Homologação nº 165/2005, publicado no DOU de 22/07/2005, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 313777, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Eurice de Souza, ocorrida em 26/11/2003.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Adail Milei, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do nível de capacitação I para II, a partir de 24/11/2006.
Designa a professora Juliana Fernandes Camapum, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Lúcio Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Elétrica (FG-2), a partir de 7/2/2008.
Reconduzir o servidor Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 7/12/2008.
Exonera, a pedido, o servidor Elton de Paiva Souza, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 3/1/2008.
Designa o professor Gerson Henrique Pfitscher para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Admite o professor Aluízio Arcela Junior, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Humberto Abdalla Junior, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro Docente desta Universidade, no nível de adjunto 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o Professor Francisco Ronaldo Frazão de Lima, do Departamento de Engenharia Elétrica, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Admite o professor Luiz Afonso Bermudez do Departamento de Engenharia Elétrica no nivel de Assistente.
Designa o professor Henrique Sarmento Malvar para função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Antonio José Martins Soares da função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica (FG-1).
Designa o professor Ivan Marques de Toledo Camargo para exercer a função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica (FG-1).
Nomeia Adolfo Bauchspiess para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 717262, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Ana Mara Marques Rocha.
Nomeia Rafael Timóteo de Sousa Júnior para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312638, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Geraldo Severo de Souza Ávila, ocorrida em 03/03/1997.
Designa o servidor Humberto Abdala Júnior, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Anésio de Leles Ferreira Filho para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, código de vaga n° 312750, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Francisco Ronaldo F. de Lima, ocorrida em 10/10/96.
Dispensa, a partir de 01/12/97, por término de mandato, o servidor Antonio José Martins Soares, da função de Chefe, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Leonardo Rodrigues Araujo Xavier de Menezes para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 313514, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de José Galib Tannuri, ocorrida em 04/07/97.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca da função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o professor Nelson Ortegosa da Cunha para exercer a função de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 371/94. Procede à progressão funcional do professor adjunto Luis Afonso Bermudez, do nível 3 para o nível 4, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/12/1995, o servidor Humberto Abdalla Júnior, da função de Chefe(FG-1), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Marco Antonio Brasil Terada para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos Lisboa, ocorrida em 18/05/1995.
Designa o servidor José Camargo da Costa para exercer a função de chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, a pedido, o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe cio ENE/Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 11/04/2005.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Leonardo Rodrigues Araújo Xavier de Menezes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 11/04/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Flávia Maria Guerra de Sousa, ocupante do cargo de Professora Assistente I, matricula nº 200841, lotada no Departamento de Engenharia Elétrica, referente ao período de 04/06/2002 a 04/10/2004.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Professora Adjunta Juliana Fernandes Camapum, matrícula nº 202011, referente ao período de 18/03/2002 a 18/07/2004, servidora lotada no Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Fábio Augusto Gonçalves Maciel, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Engenharia Elétrica, durante o período de férias da titular Valdelice Sevilha Leite, de 02/01/2006 a 21/01/2006.
Designa o servidor Marco Antônio Brasil Terada, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 01/02/2007.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Fernando Coelho Amorim, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, nível de classificação C, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, do nível de capacitação I para II, a partir de 23/08/2007.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Marco Antonio Brasil Terada, lotada no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor adjunto, referente ao período de 16/08/2004 à 16/12/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do Geovany Araújo Borges, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Concede progressão funcional por Capacitação Profissional aos servidores da relação anexa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro. O anexo menciona os servidores a seguir. Lotados na Faculdade de Direito: Alaíde Coimbra da Silva, Francisca Campos de Paula; Lotados no Centro de Excelência em Turismo: Albanete Alves Burity; Lotados no Hospital Universitário de Brasília: Alcida Lima de Almeida, Fabiano José Queiroz Costa, Irene de Jesus Rodrigues, João Eudes Filho, Lucyana Bertoso de Vasconcelos Freire, Maria José Alves da Silva Martins, Maria Luzenira Rodrigues Braga, Paulo de Oliveira Martins Júnior, Raquel Peres da Silva, Willys Cardozo Bezerra; Lotados na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinaria: Andréia Alves Rosa; Lotados no Serviço de Patrimônio: Antuir José Gonçalves, Eudes de Queiroz E Silva, Ronaldo Maia; Lotados na Diretoria de Administração Acadêmica: Arnaldo Carlos Alves, Cláudia Beatriz de Oliveira Pio Fernandes Lopes, Cleonice Argenta Carlos, Dilmo Câmara de Souza, Dinuari da Rocha Souza; Lotados na Faculdade de Educação Física: David Pereira de Castro; Lotados na Biblioteca Central: Eudássio Moreira de Sousa, ânia Milca de Carvalho Malheiros, Valdinea Maria MAcedo Bezerra; Lotados no Departamento de Engenharia Elétrica: Evangelisto Mendes Barbosa; Lotados na Prefeitura do Campus: Geraldo Amorim da Silva; Lotados no Restaurante Universitário: Gerson Anselmo de Souza, Marani Bitencourt Bragança; Lotados na Faculdade de Medicina: Gilvan Laurentino da Silva; Lotados no Decanato de Administração e Finanças: Helio Marcos Neiva; Lotados no Banco Central: Limara Gouveia de Mattos Leme; Lotados no Departamento de Ciência da Informação e Documentação: Ivan Alves de Freitas; Lotados no Centro de planejamento: João Carlos Nogueira de Castilho, Luis Fernando de Paula Pinto; Lotados na Faculdade Arquitetura e Urbanismo: João de Souza Borges; Lotados na Diretoria de administração Academica: José Ari Milhomem Carvalhedo; Lotados no Instituto de Física: José das Dores Ferreira; Lotados na Diretoria de Administração de Pessoal: José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, Maria do Carmo Sarmento Gonçalves; Lotados no Instituto de Química: Josué de Lima Rodrigues; Lotados na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação: Lourival Milhomem Filho; Lotados na Faculdade de Ciência da Saúde: Lucio Neves Pereira; Lotados na Prefeitura do Campus: Lucia Leite de Mesquita Wolney, Marilda Cardoso Gualberto, Severino Herculano de Melo Filho, Weglisson Medeiros Ferreira; Lotados no Departamento de Sociologia: Luzia Alves dos Santos; Lotados no Intituto de Relações Internacionais: Maria Telma Bezerra Alves; Lotados no Serviço de Compra Internacionais: Maristela Elisabeth Ferreira Gehrmann; Lotados na Diretoria Técnica de Extensão: Marlene da Silva Bonfim; Lotados no Instituto de Ciências Biológicas: Nlma Pires da Silva; Lotados no Serviço de Segurança e Fiscalização: Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho; Lotados na Secretária de Recursos Humanos: Rosiane Dantas Couto Lopes; Lotados no Departamento de Matemática: Tânia Maria de Santana Sertão; Lotados na Diretoria de Recursos Materiais: Valéria Cristina de Siqueira Igreja Moreira; Lotados na Secretaria de Empreendimentos Imobiliarios: Viviane Vieira Coutinho Sabino.
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto Ms, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de REdes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Exonera, a pedido, o servidor Marco Antonio Brasil Terada, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, código da vaga n° 0312342, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica. Ocupa o cargo de Professor Adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor José Camargo da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Nomear Ricardo Zelenovsky, candidato habilitado em Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 6/2001, do DOU, e Edital de Homologação nº 30/2002, do DOU, para o cargo de Professor Adjunto MS CI (D) DE, código de vaga nº 0635036, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Teodoro Alves Lamounier.
Designa o servidor Franklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exerer a função de Coordenador do curso de graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, a pedido, o servidor Francisco Assis Lima, ocupante do cargo de Analista de sistemas, da função de Supervisor de laboratório do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 19/12/2002.
Designa o servidor Silmar Alves de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, para exercer a função de Supervisor do Grupo de Apoio Técnico do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 19/12/2002.
Designa o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Coordenador do curso de graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 20/01/2003.
Reconduz o servidor Francisco Damasceno Freitas, ocupante do cargo de Professor Adjunto, à função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica.