Designa o servidor Dionir Faria dos Santos, Motorista, para responder como Coordenador de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do servidor Fernando de Azevedo Dantas, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Geriveldo Cabral de Arruda, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus, durante o periodo de férias do titular José de Souza Nóbrega, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Dionir Faria dos Santos, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos Silvestre de Souza, de 12/02/2007 a 13/03/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Silvestre de Souza, Motorista, da função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, Motorista, a exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte (FG-1) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 15/01/2007 a 13/02/2007.