Nomeia Claudia Duim Alvarenga para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Exoneração de Raulinda M. Nobrega Guenka.
Nomeia Josemeire Carvalho de Oliveira para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Exoneração de Egnaldo Rocha Costa.
Nomeia Ana Cristina Danicki Aureliano Rosa para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Aposentadoria de José Laurentino.
Procede à ascensão funcional da servidora Ana Cláudia Lemos de Souza, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo NI D IV, para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, tendo em vista aprovação em Concurso Público, nos termos do Edital nº 18 de 14/12/1993, publicado no D.O.U. de 15/12/1993, com lotação da Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Exoneração de Carlos H. dos Santos Cirino, ocorrida em 13/01/1995.
Demite o Servidor Estácio Martins Dias, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI-B-III, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Georgino Melo e Silva para o cargo de Advogado NS D I, do quadro de pessoal permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Ayrton Santana Vieira.
Reintegra Guilherme Roberto de Freitas, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5° do Art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Trasitórias, no cargo de Motorista NI A-3, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia a senhora Angela Lima para exercer a função de Diretor (CD-4) da Diretoria de Recursos Humanos.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 15/05/1996, a servidora Angela Lima da função de Diretor (CD-4), da Diretoria de Recursos Humanos.
Designa o servidor João Batista de Freitas Brasil para exercer a função de Chefe do serviço especializado de Segurança e Medicina do Trabalho da Diretoria de Recursos Humanos.
Procede à ascensão funcional da servidora Albânia Cezar de Melo, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para o cargo de Assistente em Administração tendo em vista aprovação em concurso público, nos termos do edital Nº 18 de 14/12/1993. Lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Téculo Firmiano de Almeida.
Nomeia Carlos Eduardo Avelar da Conceição para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sandoval Monteiro Costa.
Reintegra Teodomiro Rodrigues Bezerra, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5° do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Auxiliar de Cozinha A-3, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Juarez Jason Menezes Araújo para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Luzmar Batista de Araújo.
Nomeia Marcelo de Souza Parise para o cargo de Técnico de Laboratório/Química, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Maria Hosana Cardoso Nazareno.
Nomeia Fernando Barcellos Razuck para o cargo de Técnico de Laboratório/Biotecnologia, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Maria Riza B. Dutra.
Nomeia Maria Cristina Lopes Guimarães para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Nadja Maria Silva Rocha.
Nomeia Francisca Mesquita Lima para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Ana Cláudia Soares.
Nomeia Fabiana Paulo do Nascimento para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Benedita Augusta de Siqueira.
Nomeia Raquel Goldenberg para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Daniel Evangelista Ramos.
Nomeia Donizete Alves da Silva Costa para o cargo de Contínuo, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Reginaldo Soares de Andrade.
Nomeia Francisca Vilany Kehrle para o cargo de Jornalista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Inez de Podesta V. de Aquino.
Nomeia Yara Rodrigues de Borba para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Edmilson Rodrigues Morais, ocorrida em 22/02/1994.
Nomeia Fábio Ponton para o cargo de Médico Ginecologista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Marco Aurélio B. Piscitelli, ocorrida em 01/03/1993.
Reintegra Ivonete Araujo de Souza Pires, a partir do processo nº 23123.005902/91-71. A servidora é beneficiária da anistia prevista no parágrafo 5º do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Contínuo NA A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos.
Dispensa a Servidora Ângela Lima da função de Secretária (FG-4), da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia a Servidora Kátia Betânia Gomes para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Jaira de Abreu.
Nomeia o Servidor Rogério Santos Muniz para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de João Rodrigues Bezerra.
Nomeia a Servidora Albânia Cezar de Melo para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Téculo Firmiano de Almeida.
Nomeia a Servidora Carla Daniela Leite Negócio para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de José Carlos Rocha.
Nomeia a Servidora Núbia Vanessa Soares de Carvalho para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Maria de Deus da Silva Sousa.
Nomeia Eleandra de Sousa Martins para o cargo de Assistente de Audio/Vídeo/Vídeo-Tape, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, na vaga decorrente da posse de Marcus Vinícius C. de Holanda, em outro cargo inacumulável.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Carmen Burle dos Anjos, simultaneamente das funções de Chefe da Seção de Planejamento e Programação (FG-6), Chefe interina da Divisão de Treinamento (FG-4) do Serviço de Desenvolvimento de Pessoal da Diretoria de Recursos Humanos.
Designa a Senhora Gardênia da Silva Abbad para exercer o cargo em comissão, Código CC-6, de Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Pessoal da Diretoria de Recursos Humanos.
Designa o servidor João Batista Borges da Silveira, para exercer a função gratificada, FG-6, de Secretário da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia a Servidora Cássia Gleison de Souza para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Ruy José Peres.
Nomeia o Servidor Luiz Carlos Filgueiras Gomes para o cargo de Motorista NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Walter de Brito.
Nomeia o Servidor José Ivanaldo de Vasconcelos para o cargo de Motorista NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de José Amaro Pereira.
Nomeia a Servidora Gardênia de Souza Machado para o cargo de Técnico em Contabilidade NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Josefa Maria de C. Freitas.
Nomeia o Servidor Frederico Schimdt Campos para o cargo de Diretor de Imagem NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Antonio Coelho da Silva.
Nomeia a Servidora Rosenete Lima de Castro para o cargo de Auxiliar Técnico de Processamento de Dados NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da ascensão de Venício Cesário de Oliveira.
Nomeia o Servidor Sérvio Tulio Oliveira Moreno para o cargo de Auxiliar Técnico de Processamento de Dados NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Edgar José dos Santos.
Nomeia o Servidor Franquisnei Lopes da Costa para o cargo de Auxiliar Administrativo NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da ascensão de Raimundo Nonato Mendes.
Nomeia a Servidora Raquel Cristina Pereira da Silva para o cargo de Auxiliar Administrativo NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Paulo Everaldo Vieira.
Nomeia a Servidora Adiane David Nascimento de Souza para o cargo de Auxiliar Administrativo NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Márcia Viriagre M. Rabelo.
Nomeia o Servidor Carlos Henrique Lemos para o cargo de Contínuo NA D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da ascensão de Antônio Djalma Santos.
Nomeia o Servidor Delmar Moreira Coutrim para o cargo de Contínuo NA D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente do falecimento de Severino Mendes Barbosa.
Nomeia a Servidora Flávia Bicalho Valadares para o cargo de Cirurgião Dentista NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Silvio de Freitas Diniz Filho.
Nomeia a Servidora Maria Teixeira Maia para o cargo de Servente de Limpeza NA D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Francisco Pereira da Silva.
Nomeia o Servidor Jorge Alves Marinho para o cargo de Cinegrafista NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Pedro Carlos da Silva.
Nomeia a Servidora Maria Carmen Beriain Ecioloza para o cargo de Químico MS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável.
Nomeia o Servidor José Ribamar Nery Rodrigues Junior para o cargo de Contador NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Ariadne Dantas de Paula.
Nomeia da Servidora Eliane de Queiroz Costandrade Medeiros para o cargo de Auxiliar de Cozinha NA D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Maria eide Pereira.
Nomeia a Servidora Maria da Conceição Brito Bernardes para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Marielda Dira Andrade Dunn.
Nomeia a Servidora Andrea da Silva Cardoso para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Olegário Alves Lima.
Nomeia o Servidor Florisvaldo Fernandes da Silva para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Valdeir Marcante da Silva.
Nomeia o Servidor Antonio Teixeira de Barros para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da demissão de Tatiana Andrade Mendes.
Nomeia a Servidora Sheyla Maclane Spindola Prates para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Edmilson Rodrigues Morais.
Nomeia a Servidora Maria Helena da Silva para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Posse em outro cargo inacumulável de João Olivar Campos da Silva.
Nomeia a Servidora Assunta Idalina Gambi para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente do falecimento de Maria Terezinha Martins.
Nomeia a Servidora Maristela Ximenes Leite Mangabeira para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Transferência de Godofredo Euler B. Ribeiro.
Nomeia a Servidora Ana Cristina Rocha Barbosa para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Transferência de Dorenilda Alves dos Santos.
Nomeia a Servidora Rita de Cassia Vilas Boas Lemos para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Transferência de Joaquim de Souza Rocha.
Nomeia a Servidora Maria de Fátima Neres. Rodrigues para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Exoneração de Tahise Maria de Brito Medeiros.
Nomeia o Servidor Fábio de Lima Pires para o cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Exoneração de Gerusa Santos G. Carvalho.
Nomeia o Servidor Rui Carvalho do Nascimento para o cargo de Técnico de Laboratório/Oficina de Marcenaria NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Rosa Maria de Freitas Silva.
Nomeia a Servidora Helena Profiro da Silva para o cargo de Técnico de Laboratório/Cirurgia Experimental NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Antonio Rodrigues de Miranda.
Nomeia o Servidor Roberto Pereira Guerra para o cargo de Técnico de Laboratório/Oficina de Marcenaria NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Adelcilio Rocha de Sousa.
Nomeia o Servidor Almir Virginio da Silva para o cargo de Motorista NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos Ferreira da Silva.
Nomeia Gisele Maria Passos de Melo.
Retifica o Ato da Reitoria n° 0378, publicado no D.O.U. de 27/03/1996, que nomeou Luiz Alfredo Rodrigues Pereira. Sua lotação é o Departemento de Botânica e não a Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Álvaro Tolda Lima.
Designa a Professora Ione Milani para o cargo, em comissão, de Diretora da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Márcio Antônio Lucas Maurmo para o cargo de Médico/Medicina do Trabalho NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Heloisa Pires Neto Safatle, ocorrida em 29/06/1993.
Nomeia Luiz Alfredo Rodrigues Pereira para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da criação da Lei 8.618 de 05/01/1993.
Nomeia Elineia Amaral de Lima para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Darcy Guimarães do Nascimento, ocorrida em 09/07/1992.
Nomeia Ricardo Antônio Barcelos para o cargo de Farmacêutico NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Amélia Vieira da Rocha e Silva, ocorrida em 14/04/1992.
Nomeia Maria Antônia Rodrigues da Silva para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Miguel Antônio Schettini de Oliveira, ocorrida em 14/05/1995.
Exonera Rogério Moreira Alves do cargo de Analista de Sistemas.
Designa Joana das Graças Caputo Pereira para exercer a função de Chefe de Serviço de Recursos Humanos e Análise de Trabalho da Diretoria de Recursos Humanos.
Dispensa Sonisley Santos Machado da função de Chefe de Serviço de Recursos Humanos e Análise de Trabalho da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Ivonete Costa Aguiar para o cargo de Contador NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de João Bueno, ocorrida em 12/02/92.
Designa a servidora Soraya Djanira Wakim Baptista, para exercer a função de Chefe do Assistência e Benefícios Sociais(FG-l), da Diretoria de Recursos Humanos.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Claudia Freire Camargos, da função de Chefe do Programa Permanente de Assistência e Benefícios Sociais (FG-l), da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Marcos Gutemberg Fialho da Costa para o cargo de Médico/Medicina do Trabalho NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Heloisa Pires Netto Safatle.
Nomeia Joelma Neira Silva para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Mário de Paula e Silva Cabral.
Nomeia Roberta Fracaro Mees para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Jorge de Oliveira.
Nomeia Vanessa Sumpichiatti de C. Rodrigues para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Ivancy de Araújo Calheiros.
Nomeia Marise Ramos de Souza para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Heraldo Gomes Maciel.
Nomeia Juliana Werneck de Souza para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Fernando Pinto Pessoa.
Nomeia Denilson Rodrigues Lima para o cargo de Auxiliar Opoeracional NA-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Severino Gomes da Silva, ocorrida em 21/09/92.
Nomeia Marcus Vinicius Chaves de Holanda para o cargo de Técnico em Audiovisual NI-D-V, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Walter R. do Nascimento, ocorrida em 12/06/91.
Nomeia Edson Paulo Barros para o cargo de Vigilante NI-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Barney do Nascimento, ocorrida em 29/10/92.
Nomeia Ivan Neves de Castro para o cargo de Vigilante NI-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Elias Borges, ocorrida em 13/08/92.
Nomeia Manoel Justino da Rocha Neto para o cargo de Vigilante NI-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Antonio Francisco da Costa, ocorrida em 22/05/92.
Nomeia Márcio Ferreira da Silva para o cargo de Técnico de laboratório/modelagem em arquitetura NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de José de Ribamar Furtado, ocorrida em 19/03/92.
Nomeia Maria de Lourdes F. de Oliveira para o cargo de Técnico de laboratório/clínica médica NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Alexandre Bento Jilgenberg, ocorrida em 21/08/92.
Nomeia Joveny Maria da Silva para o cargo de Técnico de laboratório/clínica médica NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de João Eleutério Sobrinho, ocorrida em 01/06/92.
Nomeia Eva Sebastiana Guimarães para o cargo de Técnico de laboratório/clínica médica NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da transferência de Temizio R. Pereira, ocorrida em 01/03/92.
Nomeia Edivaldo Batista Teles para o cargo de Técnico de laboratório/clínica médica NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Luiz Marato Filho, ocorrida em 12/09/92.