Designa os professores Renato Fontes Guimarães (GEA) e Maria Auxiliadora César (SER) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Assuntos Comunitários (CAC), como representante do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 24/04/2001.
Designa o professor José Otávio Nogueira Guimarães/HIS à função de membro titular do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do IH/Instituto de Ciências Humanas.
Designa servidora Albene Miriam Ferreira Menezes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exerer função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Humanas.
Designa professora Nelba Azevedo Penna/GEA para função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de férias da titular Mário Diniz de Araújo Neto, de 16/01/2007 a 06/02/2007.
Designa a servidora Liliane Maria Belo do Amaral, Assistente em Administração, para responder como Assistente (FG-2) do Instituto de Ciências Humanas, durante os períodos de férias e de Licença Capacitação da titular Adalva Alcoforado Lacerda, de 03/07/2006 a 09/07/2006, e de 25/07/2006 a 22/08/2006.
Dispensar, por término de mandato, as professoras Violeta de Faria Pereira/GEA e Nair Heloisa Bicalho de Sousa/SER das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IH/Instituto de Ciências Humanas. Designar o professor Wilton Barroso Filho/FIL à função de membro titular do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do IH/Instituto de Ciências Humanas, até 29/7/2005.
Dispensa, por término de mandado, o Professor Juan José Verdésio da função de Membro titular, junto ao Conselho de Administração, como representante do Conselho de Administração como representante do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 15/05/2002. Designa o professor Mário Diniz de Araújo Neto para exercer a função Membro titular junto ao Conselho de Administração, como representante do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 15/05/2002.
Designa o servidor Richard Renz, ocupante do cargo de assistente em administração, para exercer a função de assistente de direção do Instituto de Ciências Humanas, no período de 04/01/2003 a 04/05/2003, referente a licença gestante da servidora Adriana Beatriz de Castro.
Reconduz a professora Diva do Couto Gontijo Muniz (HIS) à função de membro titular da Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante do Instituto de Ciências Humanas (IH); dispensa, a pedido, a professora Márcia de Melo Kuyumjian (HIS) da função de membro suplente da Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante do Instituto de Ciências Humanas (IH); e designa a professora Carolina Cássia Batista Santos (SER) à função de membro suplente da Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante do Instituto de Ciências Humanas (IH).
Designa as professoras Cléria Botelho da Costa (HIS) e Maria da Conceição Sampaio de Sousa (ECO) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representantes do Instituto de Ciências Humanas (IH).
Dispensa, por término de mandato, a professora Carolina Cássia Batista Santos/SER da função de membro suplente da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante do IH/Instituto de Ciências Humanas e designa o professor Wilton Barroso Filho/FIL à função de membro suplente da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante do [H/Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por término de mandato, a professora Patrícia Cristina Pinheiro de Almeida da função de membro suplente da Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas e designa a professora lone de Fátima Oliveira para a função de membro suplente da Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Professora Ruth Elias de Paula Laranja para a Câmara de Carreira Docente, na condição de Membro Titular, como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Esta Resolução menciona a constituição do Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, detalhando sua: gestão; assessoramento; composição; designação de seus membros; funções do Comitê Assessor; mandato dos membros; e outras providências. Fica constituído na Universidade de Brasília o Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, como instrumento de gestão administrativa de pessoal nos termos da Portaria Interministerial n° 22, de 30/04/2007. O Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília BPEQ/UnB será gerido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE, assessorado por um Comitê Assessor. O Comitê Assessor será composto por quatro professores titulares ou associados, pelos decanos de graduação e pós-graduação e pelo Vice-Reitor, que o presidirá. Os professores componentes do Comitê Assessor deverão ser designados pelo CEPE, obedecendo à seguinte distribuição por área: Um professor da área de Ciências da Vida - IB, FAV, FCE, FEF, FM, FS ou FUP. II. Um professor da área de Ciências Exatas, da Terra e da Tecnologia - FGA, FT, IE, IF, lG ou lQ. III. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais 1 - FAU, FE, IdA, IH, IP ou IL. IV. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais lI - FAC, FACE, FD, ICS, IPOL ou IREL. São funções do Comitê Assessor: I. Propor ao CEPE diretrizes, baseadas em análises atualizadas de distribuição e alocação de vagas docentes, que orientem o gerenciamento do Banco de Professor Equivalente da UnB - BPEQ/UnB, no sentido de promover gradativamente a redução de carências nos quadros docentes das unidades/departamentos; reconhecer a diversidade do desempenho e das necessidades dos departamentos, para manter ou atingir a excelência do desempenho acadêmico tanto na graduação como na pós-graduação, e propiciar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa com qualidade. II. Analisar todas as solicitações de abertura de concurso para reposição de vagas do BPEQ/UnB e fazer recomendação fundamentada ao CEPE pela abertura ou não do concurso solicitado. lII. Recomendar ao CEPE a alocação de vagas eventualmente disponíveis no BPEQ/UnB. IV. Gerenciar a abertura de concursos públicos para professor titular, limitada a 10% do BPEQ/UnB, de modo a manter o equilíbrio na distribuição de professores titulares entre as unidades. Os membros do Comitê Assessor, exceto o Vice-Reitor, serão indicados pelo CEPE, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. Metade dos membros do Comitê Gestor, exceto o Vice-Reitor, deverá ter o mandato renovado anualmente. Na primeira composição do Comitê Gestor, os professores das áreas descritas nos incisos I e III do Art. 3° terão mandato de 01 (um) ano.
Designa o professor Inocêncio Mártires Coelho para exercer a diretoria do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de 13 a 26 de setembro de 1971.
Designa o Prof. Roberto Cardoso de Oliveira para exercer o cargo de Chefe de Departamento de Ciências Sociais.
Designa o professor Lauro Álvares da Silva Campos para exercer o cargo de vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Edmar Lisboa Bacha do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES visando despesas de custeio do curso Intensivo de Nivelamento em Economia.
Designa o escriturário José Abadio da Fonseca para responder pela Secretaria do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas durante o afastamento do titular.
Designa o Sr. Mario Diniz de Araujo Neto, como Subchefe do Departamento de Geografia e Historia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Margarida Maria Penteado Orellana para responder pela Vice Direção do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Roque de Barros Laraia para representar no Conselho de Ensino e Pesquisa, as Congregações de Carreira dos Cursos que têm como unidade predominante o Instituto de Ciências Humanas. O Ato produziria seus efeitos a partir da data do documento.
Designa o professor Ricardo Roberto de Araujo Lima para a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Prorroga o Ato da Reitoria nº 018/76, que designa o servidor Edmilson Gomçalves de Oliveira, para responder pela Secretaria do IHD.
Designa o secretário Edmilson Gonçalves de Oliveira para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Charles Curt Muller para Executor respoensável pela aplicação das quotas de Supervisão, cadastro nº 81.808.
Designa o professor Lauro Alvares da Silva Campos para exercer temporariamente a função de diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante a ausência do titular do cargo.
Designa o professor Nelson Gonçalves Gomes para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Armando Dias Mendes, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para Executor de Convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o Instituto de Desenvolvimento Empresarial do Pará.
Designa o professor Noraí Romeu Rocco para a função de representante do Departamento de Matemática junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o servidor Mário Angelo Silva para exercer a função de Coordenador de Extensão, junto ao Instituto de Ciências Humanas.
Designa o servidor Ubirajara Calmon Carvalho para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Professor Stephen Anthony de Castro (ECO), para exercer a função de Sub-Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Professor Celso da Silva Fonseca para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-5) do Departamento de História, do Instituto de Ciências Humanas. O referido Coordenador exercerá as funções atinentes aos cursos de graduação, e terá mandato coincidente com a da Chefia do Departamento. O ato entra em vigor a partir da data de criação.
Revoga o Ato da Reitoria nº 717/90. 2.Dispensa a Servidora Eliana Ramos de Souza da função de Secretária do Departamento de Sociologia (FG-7), do Instituto de Ciências Humanas. 3.Designa o Servidor João Batista Pereira para exercer a função de Secretário do Departamento de Sociologia (FG-7), do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Mireya Suárez de Soares para a função de subchefe do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Humanas a partir de 31/08/90.
Designa o Professor Ubirajara Calmon Carvalho para a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Filosofia, do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, a Professora Eva Teresinha Faleiros da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Humanas. Designa a Professora Maria Madalena Maia para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Humanas. Este ato entra em vigor a partir de 30/06/93.
Designa Fernanda Antonia Fonseca e Vicente de Paula Faleiros como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Ciências Humanas.
Designa os servidores Maria Cilene Meirelles Sales dos Santos e Carlito Roberto Zanetti como membros efetivo e suplente, respectivamente, e representantes dos docentes do Instituto de Ciências Humanas junto ao Conselho Universitário.
Designa a servidora Luiza Cardoso Vanderlei (SER) para exercer a função de membro suplente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 16/07/1996.
Dispensa, a pedido, a servidora Laura Regina Maurício da Fonseca Lemos Duarte (SER) da função de membro suplente e designa a servidora Nair Heloisa Bicalho de Sousa (SER) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituito de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, o servidor Maurício Barata de Paula Pinto (ECO) da função de membro titular e designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade (ECO) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Humanas.
Desigan a servidora Maria Madalena Maia, para exercer a função de Diretor, do Instituto de Ciências Humanas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0094/1997, que designou Maria Madalena Maia, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o servidor Ubirajara Calmon Carvalho para exercer a função de Diretor pro-tempore do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Ivainete Salete Boschietti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Designa, a servidora Diva do Couto Gontijo Muniz, professora adjunta MS, para responder pela direção (CD-4) do Instituto de Ciências Humanas/11-1, durante a licença capacitação da professora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, no período de 20/07/2002 a 19/08/2002.
Designa o Professor Adjunto Agnaldo Cuoco Portugal para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas (IH), durante o período de férias do servidor Márcio Diniz de Araújo Neto, de 03/01/2006 a 01/02/2006.
Designa o servidor Gerson Brea, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 11/01/2006.
Designa a servidora Adalva Alcoforado Lacerda, ocupante do cargo de Recepcionista, para exercer a função de Assistente (FG-2) do IH/Instituto de Ciências Humanas, a partir da publicação no DOU.
Dispensa, a pedido, a Professora Nelba Azevedo Penna da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 06/06/2007. Designa a Professora Ercília Torres Steinke para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 06/06/2007.
Designa o Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Martins.
Designa as docentes Nelba Azevedo Penna/GEA e Albene Miriam Ferreira Menezes/HIS às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IH/Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Vanessa Maria Brasil/HIS à função de membro titular da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante do IH/Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por término de mandato, as servidoras Maria da Conceição da Silva Sousa (ECO) e Violeta Maria Pereira (GEA) da função de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), representando o Instituto de Ciências Humanas e designa os servidores Laura Regina M. da Fonseca L. Duarte (SER) e Cláudio Araújo Reis (FIL) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), representando o Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, a professora Laura Regina M. da Fonseca L. Duarte (SER) da função de membro titular junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante do Instituto de Ciências Humanas e designa a professora Cláudia Andreoli Galvão (GEA) para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Reconduz o professor Estevão Chaves de Rezende Martins para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas e designa a professora Debora Diniz Rodrigues para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Eleonora Zicari Costa de Brito (HIS) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Extensão (CEX), como representante do Instituto de Ciências Humanas (IH).
Designa o professor Cláudio Araújo Reis (FIL) à função de membro titular junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante do Instituto de Ciências Humanas (IH).
Reconduz a professora Débora Diniz Rodrigues na função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas, e designa o professor Nelson Gonçalves Gomes para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa a Professora Vanessa Maria Brasil da função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas, e designa em seu lugar o Professor Pedro Ergnaldo Gontijo para a mesma função.
Dispensa os Professores Marlene Teixeira Rodrigues e Hilan Nissior Bensusan das funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, na condição de representantes do Instituto de Ciências Humanas, e designa em seus lugares, para as mesmas funções, respectivamente, os Professores Perci Coelho de Sousa e Ana Miriam Wuensch.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Gabriele Cornelli da função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas e designa o Professor Samuel José Simon Rodrigues para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Mireya Suárez de Soares para a função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Humanas junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a partir de 20/08/1986.
Designa o professor Reginaldo Viana Sá para a função de Representante do Departamento de Estatística, junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Maria do Socorro Macedo Vieira de Carvalho para a função de representante do Departamento de Administração junto a Congregação de Carreira dos cursos de Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Alcida Rita Ramos para exercer a função de representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Humanas junto ao Conselho de Ensino e pesquisa.
Designa a professora Mireya Suárez de Soares para exercer a função de subchefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Maria Cilene Meirelles dos Santos para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas, a partir dessa data.
Designa a professora Diva do Couto Gontijo Muniz para exercer a função de Chefe do Departamento de História.
Designa o professor Luis Roberto Cardoso de Oliveira para a função de chefe do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Humanas a partir de 31/08/90.
Altera o AR-741/90, que passa a vigorar com a seguinte redação: Designa a servidora Eliana Ramos de Souza para a função de secretária do Instituto de Ciências Humanas a partir de 20/08/90.
Dispensa o professor Stephen Anthony de Castro, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Economia (FG-2). Designa a professora Maria de Lourdes Rollemberg Mollo, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Economia (FG-2), do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, a professora Denise Bomtempo B. Carvalho da função de Membro da Câmara de Extensão, do Decanato de Extensão, a partir de 26/06/1996. Designa a professora Marlene Teixeira Rodrigues (SER) para exercer a função de Membro da Câmara de Extensão, do Decanato de Extensão, junto ao Instituto de Ciências Humanas, a partir de 26/06/1996.
Designa o servidor Ubirajara Calmon Carvalho, para exercer a função de Diretor Interino (CD-3), do Instituto de Ciências Humanas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0096/1997, que designou Ubirajara Calmon Carvalho, para exercer a função de Vice-Diretor, do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o servidor Perci Coelho de Souza (SER) Coordenador do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos em Cooperativismo-PROCOOP-UnB, vinculado ao Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor José Antonio Sant'Ana para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor David Loy Rossiter para exercer a função de representante do Departamento de Comunicação junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Lúcia Helena Chiarini para as funções de representante do Departamento de Estatística junto a congregação de carreira dos cursos de Graduação do Institutito de Ciências Humanas.
Designa a Professora Elca Rubistein Rosenberg para exercer a função de subchefe do Departamento de Economia.
Designa o professor Hélcio Ulhoa Saraiva do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES visando o desenvolvimento do Curso de Pós-Graduação em Sociologia.
Dispensa a professora Maria Margarida Nogueira Aragão do cargo de chefe do Serviço de Programação e Documentação da Diretoria de Assuntos Acadêmicos e Designa a mesma professora para responder pela secretaria do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por término de mandato, tendo em vista o constante no OI IHD nº 008/99, o professor Jaime de Almeida (HIS) da função de membro suplente junto ao Conselho Universitário, como representante dos docentes do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 05/06/1999. Designa a professora Violeta Faria Pereira (GEA) para a função de membro suplente junto ao Conselho Universitário, como representante dos docentes do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 08/06/1999.
Designa os servidores Denise Bomtempo Birche de Carvalho (SER) e Bernardo Machado P. Muller (ECO) para exercer a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação,Pós-graduação e Extensão, do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 13/10/1998.
Dispensa o professor Samuel José Simon Rodrigues da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Humanas. Designa a professora Ivanete Salete Boschetti Ferreira para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas (IR).
Dispensa o professor Cláudia Andreoli Galvão da função de membro titular, junto à Câmara de Assuntos Comunitários, como representante do Instituto de Ciências Humanas, a partir da data de 03/12/1999. Designa o professor Mário Ângelo Silva para a função de membro titular, junto à Câmara de Assuntos Comunitários, como representante do Instituto de Ciências Humanas, a partir da data de 03/12/1999, conforme Resolução do Conselho de Administração nº 0003/1998.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas (CD-4), durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Martins, de 31/08/2007 a 07/09/2007.
Designa a Albene Minam Ferreira Menezes, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão pro tempore do Instituto de Ciências Humanas.
Designa os professores Diva do Couto Gontijo Muniz e Néio Lúcio de Oliveira Campos às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Márcia de Meio Martins Kuyumjian, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto Ciências Humanas/IH.
Designa o Professor Rafael Sanzio Araújo (GEA) para exercer a função de membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários/CAC, como representante do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 03/06/2003.