Designa o servidor Bohumil Med, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Música.
Dispensa a pedido, a partir de 05/01/98, o servidor Conrado Jorge Silva de Marco, da função de Subchefe do Departamento de Música.
Designa o servidor Vadim da Costa Arsky Filho, para exercer a função de Chefe do Departamento de Música.
Dispensa a pedido, a partir de 05/01/98, o servidor Ney Gabriel Salgado dos Santos, da função de Chefe Interino do Departamento de Música.
Nomeia Bojin Iliev Nedialkov, candidato habilitado em 1º lugar no Concurso Público de provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 62/2006, publicado no DOU de 22/3/2006, para o cargo de Professor Assistente MSB I M DE, código de vaga nº 647468, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente do falecimento de José Antônio Elias Damasceno, ocorrida em 24/8/2000.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Daniel Junqueira Tarquino, lotado no Departamento de Música, ocupante do cargo de Professor Assistente II, matrícula nº 743194, referente ao período de 01/12/2000 a 01/4/2003.
Designa a servidor Angela Maria Rogério de Miranda Pontes, para exercer a função de Secretária (FG-4), do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/11/1995, a servidora Maria da Conceição Tavares de Almeida, da função de Secretária (FG-4), do Departamento de Música.
Designa o servidor Sérgio Nogueira Mendes, ocupante do cargo de professor auxiliar, para exercer a função de coordenador do curso de graduação do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, o servidor Conrado Jorge Silva de Marco, ocupante do cargo de professor adjunto da função de coordenador do curso de graduação do Departamento de Música.
Exonera, a pedido, a partir de 12/09/1995, o servidor Túlio Fernandes Rocha Lima, ocupante do cargo de Confeccionador de Instrumentos NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Música.
Designa André Távora Kacowicz, para exercer a função de correpetidor do Departamento de Música, a partir de 18/09/2006.
Designa o servidor Flávio Santos Pereira, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Música.
Dispensa o servidor Eustáquio Alves Grilo, da função de Subchefe, do Departamento de Musica.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n° 1028, publicado no D.O.U de 16/07/1995, que nomeou Moema Craveiro Campos, para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, do Departamento de Música, do Quadro Pessoal Permanente.
Designa o servidor Alciomar Oliveira dos Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Música.
Dispensa o servidor Daniel Junqueira Tarquínio, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Música.
Nomeia Maria de Los Angeles Iglesias Macias para o cargo de Professora Assistente, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da aposentadoria do Professor Joel Bello Soares, ocorrida em 11/01/1996.
Nomeia Flávia Motoyama Narita, habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objto do Edital de Convocação nº 61/2006 e Edital de Homologação nº 269/2006, para o cargo de Professor Assistente MSB I M DE, código de vaga nº 647476, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga por aposentadoria de Paulo Pereira Nascentes ocorrida em 21/03/2003.
Homologa a aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Professora Assistente, Beatriz de Freitas Salles, lotada no Departamento de Música.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Maria de Los Angeles Iglesias Macias, lotada no Departamento de Música, ocupante do cargo de Professor Assistente 1, matrícula nº 987921, referente ao período de 14/01/2002 a 14/05/2004.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório da servidora Maria Cristina de Carvalho Casceili de Azevedo.
Designa para a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Música, o Professor Adjunto, Carlos Eduardo Vianna de Mello.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Música, o Professor Adjunto, Ricardo José Dourado Freire.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária do Departamento de Música, a Técnica em Música, Marly da Silva Barros.
Designa servidor Luizmar de Souza, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer função de Secretário do Departamento de Música.
Dispensa servidor Adam Luiz Barra e Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Departamento de Música.
Nomeia Daniel Junqueira Tarquínio para o cargo de professor assistente, com lotação no Departamento de Música.
Nomeia Vadim Da Costa Arsky Filho para o cargo de Professor Assistente, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, para a vaga decorrente da Aposentadoria de Emilio José Terraza.
Designa o servidor Adriano Corrêa Lima, matrícula SIAPE nº 1359324, para exercer a função de Coordenador de Projetos (FG-4) do MUS/Departamento de Música, a partir de 12/08/2005.
Designa o servidor Ebnezer Maurílio Nogueira, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Música.
Dispensa,a pedido, o servidor Sérgio Nogueira Mendes, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Música.
Designa, a servidora Maria da Conceição Tavares de Almeida, ocupante do cargo de técnica em arquivo, para exercer a função de Secretária (FG-4) do Departamento de Música/MUS, a partir de 19/05/2003.
Dispensa, a pedido, a servidora Luciene da Silva Saldanha, ocupante do cargo de recepcionista, da função de secretária (FG-4) do Departamento de Música/MUS, a partir de 1º/05/2003.
Nomeia Moema Craveiro Campos para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da Aposentadoria de Ângela Maria de Carvalho Fohr, ocorrida em 05/10/1993.
Nomeia Ricardo José Dourado Freire para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da Aposentadoria de Luiz Gonzaga Carneiro, ocorrida em 27/04/1994.
Nomeia Mario Lima Brasil para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente de Exoneração de Diego Fabian Luzuriaga Arias, ocorrida em 31/10/1994.
Designa o servidor Vadim da Costa Arsky Filho, para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-2), do Departamento de Música.
Dispensa o servidor Ebnezer Maurílio Nogueira, da função de Coordenador de Graduação (FG-2), do Departamento de Música.
Nomeia Beatriz de Freitas Salles para exercer o cargo de Professor Assistente MS B 1 (M) DE, código de vaga nº 0708203, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da aposentadoria de Ludmila Vinecka.
Designa o servidor Carlos Eduardo Vianna Mello para a função de coordenador do curso de graduação em Música do Departamento de Música.
Dispensa o servidor Conrado Jorge Silva de Marco da função de coordenador do curso de graduação em Música do Departamento de Música.
Designa para a função de Coordenadora de Pós-Graduação do Departamento de Música, a Professora Adjunta MS, Beatriz Duarte P. de Magalhães Castro.
Nomeia Cristina de Souza Grossi, candidata habilitada em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 52/2002, e Edital de Homologação nº 94/2002, para o cargo de Professora adjunta, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da aposentadoria de Antônio de Pádua G. Vicente, ocorrida em 19/02/1998.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Servidora Cristina de Souza Grossi, matrícula nº 995398, ocupante do cargo de Professora Adjunta I, lotada no Departamento de Música, referente ao período de 01/11/2002 a 12/11/2004.
Designa o Professor Assistente MS Daniel Junqueira Tarquínio, matrícula FUB nº 743194, para a função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Música (MUS), a partir do dia 23/05/2005.
Dispensa, a pedido, do Professor Adjunto MS Carlos Eduardo Vianna de Mello, matrícula FUB nº 954632, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Música (MUS), a partir do dia 23/05/2005.
Designa a servidora Alzimira Rodrigues da Silva Rosa para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Música, a partir de 01/07/93.
Dispensa, a pedido, o servidor Francisco César Borges Silva da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Música, a partir de 01/07/93.
Designa o servidor Flávio Santos Pereira, para exercer a função de Chefe (FG-1) interino, do Departamento de Música.
Dispensa o professor Paulo Affonso de Moura Ferreira do cargo de Chefe do Departamento de Música do Instituto de Artes e Arquitetura.
Designa o servidor Sérgio Nogueira Mendes, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/05/1995, o servidor Carlos Eduardo Vianna de Mello, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Música.
Designa a Ana Claúdia de Freitas Ramalho, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Secretária do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Música.
O ato está com a sua legibilidade muito comprometida, mas se percebe tratar de um ato de designação de professor.
Dispensa, a pedido, o senhor André Távora Kacowicz, da função de Correpetidor do Departamento de Música, a partir de 17/04/2007.
Designa a Professora Maria Alice Volpe, para exercer a função de Coordenadora de pós-graduação do Departamento de Música, sem prejuízo das suas atribuições.
Designa o professor Orlando Vieira Leite, Chefe do Departamento de Música, para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura, que tem por objetivo a realização de um curso de regência para mestres de banda e um seminário sobre Música Popular Brasileira.
Designa a servidora Maria da Conceição Tavares de Almeida para exercer a função de Secretária (FG-4) do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/04/1998, a servidora Francisca Mesquita de Lima da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Música.
Designa a servidora Vânia Olguins do Nascimento Martins, para exercer a função de Secretária do Departamento de Música (FG-7) do Instituto de Artes.
Designa o professor Moysés Jacob Mandel para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Música do Instituto de Artes e Arquiitetura.
Designa o professor Orlando Vieira Leite para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Música do Instituto de Artes e Arquitetura.
Dispensa o professor Moysés Jacob Mandel da função de Subchefe do Departamento de Música do Instituto de Artes e Arquitetura.
Dispensa o professor Orlando Vieira Leite da função de Chefe do Departamento de Música do Instituto de Artes e Arquitetura.
Designa o professor Bojin Iliev Nedialkov, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Música.
Dispensa a professora Irene Bentle de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, da função de Subchefe do Departamento de Música.
Designa o Alciomar Oliveira dos Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Música.
Dispensa a Beatriz de Freitas SaIles, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe do Departamento de Música.
Dispensa o Alciomar Oliveira dos Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Música.
Nomeia Sérgio Nogueira Mendes.
Nomeia Ludmila Vinecka.
Nomeia Diego Fabian Luzuriaga Arias.
Nomeia Glêsse Maria Collet de Araújo Lima.
Nomeia Maria Isabel Montandon.
Nomeia Carlos Eduardo Vianna de Mello.
Nomeia Waleska Floraci de Seixas Valença.
Nomeia Patrícia Maria Vanzella.
Nomeia Beatriz Duarte Pereira de Magalhães Castro.
Dispensa a Professora Maria Jaci Toffano da função de Chefe do Departamento de Música.
Designa a servidora Luciene da Silva Saldanha, ocupante do cargo de Recepcionista, para exercer a função de Secretária (FG-4) do Departamento de Música/MUS.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria da Conceição Tavares de Almeida, ocupante do cargo de Técnica em Arquivo, da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Música/MUS.
Designa o professor Bohumil Med para responder pela chefia do Departamento de Música durante a ausência do titular.
Reintegra o Professor Roberto Quintela Urpia, no cargo de Adjunto DE MS.C.IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música.
Nomear Nadia Vassileva Nedialkova, candidato(a) habilitado(a) em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 295/2005, Edital de Homologação nº 75/2006, e Edital nº 2/2007, relativo a prorrogação do prazo de validade, para o cargo de Professor Assistente MSB I M DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da exoneração Álvaro Sandroni.
Nomeia Edson Dias de Carvaho para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, código de vaga n° 687207, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da aposentadoria de Rberto Quintela Urpía, ocorrida em 11/04/94.
Nomeia Maria Crisitina Carvalho Cascelli Azevedo para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, código de vaga n° 312632, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da aposentadoria de Valeska Ursula Hadalech, ocorrida em 08/11/95.
Nomeia Irene Bentle de Carvalho para o cargo de Professor auxiliar MS A I (G) DE, código de vaga n° 314218, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Música, em vaga decorrente da aposentadoria de Zuinglio Martinho Faustin, ocorrida em 13/07/95.
Designa o servidor Sérgio Nogueira Mendes, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Música/MUS.
Designa o servidor Mário Lima Brasil, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Música/MUS.
Dispensa, a pedido, o servidor Carlos Eduardo Vianna de Mello, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Música/MUS.
Dispensa, a pedido, o servidor Vadim da Costa Arsky Filho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Música/MUS.
Designa a servidora Francisca Mesquita Lima, para exercer a função de Secretária (FG-4), do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, a partir de 16/02/98, a servidora Angela Maria Rogerio de Miranda Pontes, da função de Secretária (FG-4), do Departamento de Música.
Designa Eustáquio Alves Grilo para exercer a função de Subchefe do Departamento de Música.
Dispensa Beatriz Magalhães Castro da função de Subchefe do Departamento de Música.
Designa Beatriz Magalhães Castro para exercer a função de Chefe do Departamento de Música.
Dispensa Ney Gabriel Salgado dos Santos da função de Chefe do Departamento de Música.
Designa a servidora Glêsse Maria Collet de Araújo, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do MUS/Departamento de Música.
Designa a servidora Beatriz de Freitas Salles, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do MUS/Departamento de Música.