Dispensa, a pedido, da função de membro titular do Conselho de Administração (CAD), representando o Conselho do Instituto de Ciências Exatas (IE), o Professor Guy Grebot, a partir de 18/11/2005. Designa o Professor Nigel John Edward como membro titular, e o Professor Gustavo Leonel Gilardoni Avalle como suplente, do Conselho de Administração (CAD), como representantes do Conselho do Instituto de Exatas (IE), a partir de 18/11/2005.
Designa Chang Chung Yu Dorea , Professor Titular, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas durante as férias do titular Ricardo Pezzuoi Jacobi de 07/08/2006 a 21/08/2006, UnBDOC nº 55928/2006.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas durante as férias da titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 1º/09/2006 a 15/09/2006.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 02/01/2007 a 21/02/2007.
Designa a servidora Chang Chung Yu Dorea, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o perído de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 20/07/2007 a 23/07/2007.
Designa os Professores Guy Grebot e Alba Cristina Magalhães Alves de Melo para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 25/05/2007.
Designa o Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de licença médica da titular limara Delma Lustosa Bastos.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular llmara Delma Lustosa Bastos, de 2/1/2008 a 15/1/2008.
Designa a professora Maria Teresa Leão Costa/EST para a função de membro suplente da CEX/Câmara de Extensão, como representante do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Carla Maria Chagas e Cavalcante Koike para a função de Membro Titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Marcelo Ladeira para a função de membro titular da Câmara de Extensão, na condição de representante do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a professora Gilséa Sarmento Malvar para exercer as funções de Representante do Corpo Docente do Departamento de Estatística junto ao Conselho Departamental do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Geraldo Severo de Souza Ávila, Chefe do Departamento de Matemática, para responder pela Diretoria do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Hugo Jorge Monteiro do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando a realização da Pesquisa sobre uso de transformações microbiológicas na síntese de substâncias fisiologicamente ativas.
Designa o professor Hilton Vieira Machado para exercer as funções de Subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Militão Dias Correia para responder pela secretaria do Instituto de Ciências Exatas durante a ausência do titular.
Designa o professor Geraldo Severo de Souza Ávila para responder pelo expediente do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para responder pela Direção do Instituto de Ciências Exatas durante a ausência do titular.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar, para responder pela Direção do Insituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor José David Mangueira Vianna para exercer a função de subchefe do Departamento de Física.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria 164/77 e designa o professor Carlos Camiza Fortes para responder pela Vice-Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor José Oswaldo de Araújo Filho para exercer a função de subchefe do Departamento de Geociências do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Rudolf Richard Maier para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Joel Guilherme da Silva Filho para a função de representante do Departamento de Engenharia Elétrica junto à congregação de carreira dos cursos de Pós Graduação em Física;Geologia;Matemática;Química e Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Geraldo Severo de Souza Ávila para a função de diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Marçal de Oliveira Neto para a função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Exatas, junto ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, pelo período de dois anos.
Designa a servidora Maria Marta Leuzina Arruda, para exercer a função de Assistente, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Maria Marta Leuzina Arruda para a função de Secretária do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Francisco Rogério Fontenele Aragão para a função de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a professora Vanda Lídia Romano da Silva, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Maria Elenita Menezes Nascimento para o cargo de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Marco Antônio Amato, para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Marcel Auguste Dardenne para exercer o cargo de chefe do Departamento de Geociências do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Osiris Turnes para exercer,pelo período de 02 (dois) anos,a função de Subchefe do Departamento de Estatística,do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 01/03/90.
Designa o professor José de Lima Acioli para o cargo de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Designa os Servidores Keti Tenenblat (MAT) e Gouvan C. Magalhães (QUI) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Ciências Exatas.
Designa os Servidores José David Mangueira Vianna (FIS) e Mauro Luiz Rabelo (MAT) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Marc (documento cortado) Antonio Amato para a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Marçal de Oliveira Neto, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-1) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, os servidores Maria Elenita Menezes Nascimento (CIC) e Gustavo Leonel Gilardoni (EST) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Ciências Exatas e designa os servidores Aiporé Rodrigues de Moraes (EST) e José Valdo Abreu Gonçalves (MAT) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Designa os servidores Said Najati Sidki (MAT) e Peter Bakuzis (QUI) como membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente - CCD, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato o professor Said Najati Sidki (MAT) e, a pedido, o professor José Valdo de Abreu Gonçalves (MAT) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes do Instituto de Ciências Exatas e designa os professores João Carlos Nascimento de Pádua (MAT) e Claudete Ruas (EST) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à CCD, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos (EST) como membro titular da Câmara de Extensão, representando o Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Tânia Schmidt (MAT) como membro suplente da Câmara de Extensão, representando o Instituto de Ciências Exatas.
Prorroga os mandatos do docente Nigel John Edward Pitt (IE) e do discente Raul Pietricovsky Cardoso (IPOL), na comissão que revisa o projeto da Universidade de Brasília no âmbito do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, até a data de 08/02/2011, e designa em substituição aos membros supracitados, a docente Rozana Reigota Naves (IL) e o discente Gustavo Henrique Gonçalves de Paiva (IQ ), e designa a docente Simone Perecmanis (FAV) e o discente Daniel Dantas P. Amorim (IPOL).
Designa o Supervisor Antônio Rodrigues da Silva Filho para responder pela Secretaria do Departamento de Fisica do Instituto de Ciências Exatas durante o afastamento do titular.
Designa o professor Said Najati Sidki para exercer as funções de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Prof. Jorge Andres Mendiguren do Instituto de Ciências Exatas, como Executor do Convênio de cadastro nº 82.274'.
Designa a Sra Maria Clara Marques, para responder pelo expediente de Subsecretaria do Departamento de Matematica do Instituto de Ciencias Exatas, durante afastamento do titular.
Designa o Prof. Giovanni Vidossich para exercer função de Membro de Congregação de Carreira.
Designa o professor Henrique Tafury Malvar para responder pela direção do Instituto de Ciêcias Exatas.
Designa o professor Djairo Guedes de Figueiredo para executor de Convênio de Cadastro nº0.928.
Designa o professor Othon Henry Leonardos, para responder pela Direção do Insituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Adilson Gonçalves para a função de Representante do Departamento de Matemática.
Designa o professor Maurício de Pinho Gama para a função de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a professora Gilsea Sarmento Malvar para a função de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Marcos Duarte Maia para exercer a função de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor David Goldstein Costa para exercer a função de Subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Celso Chiarini para exercer a função de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Carlos Caniza Fortes para responder pela Vice-Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Hilton Vieira Machado para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar, Diretor do Instituto de Ciências Exatas, para a função de Membro da Câmara de Assuntos Comunitários do Decanato de Assuntos Comunitários.
Designa a Professora Olívia Ottoni de Souza Campos para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para a função de Vice-Diretor do Insituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Reinhardt Adolfo Fuck para Executor do Convênio nº 81.303, em substituição ao professor Onildo João Marini.
Designa a servidora Maria Terezinha de Jesus Gaspar para a função de coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar para exercer,pelo período de 02 (dois) anos,a função de Chefe do Departamento de Estatística (FG-1) ,do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 01/03/90.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para as funções de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas a partir de 01/08/1987.
Designa o professor Celso Chiarini para as funções de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas a partir de 01/08/1987.
Designa a professora Maria Nascimento para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências da Computação.
Designa o Professor Onildo João Marini, para exercer a função de Chefe do Departamento de Geociências, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Jurandir Rodrigues de Souza, para exercer a função de Coordenador de Curso de Extensão, junto ao Instituto de Ciências Exatas, tendo em vista o constante do M. DEX 278/95.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0088/1997, que designou Marco Antonio Amato, para exercer a função de Vice- Diretor, do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o servidor Antonio Luciano de Almeida Fonseca (IF) e, por término de mandato, a servidora Maria Elenita Menezes Nascimento (CIC), das funções de membros titular e suplente, respectivamente, representando os coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão, do Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; Designa os servidores Wagner Teixeira da Silva (CIC) e Tânia Schmidt (MAT) como membros efetivo e suplente, respectivamente, representando os coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão, do Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa Extensão, a partir de 02/04/98.
Concede dispensa, por término de mandato, a partir de 18/08/1998, os servidores Maria de Fátima Ramos Brandão (CIC) e Júnio Márcio Rosa Cruz (IF) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho de Administração. Designa, ainda, a partir da mesma data supracitada, os servidores Claudete Ruas (EST) e Taís Augusto Pitta G. Cotta (QUI) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho de Administração.
Concede dispensa a pedido aos servidores Noraí Romeu Rocco (IED) e Otil Lara (FIS) das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/09/1998. Designa, ainda, os servidores Gerson Henrique Pfitscher (CIC) e Haidée Poubel Werneck (MAT) para exercer as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/09/1998.
Designa a servidora Osíris Turnes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Dispensa, a pedido, os professores Ricardo Pezzuol Jacobi/CIC e Hemar Teixeira Godinho/Mat das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IE/Instituto de Ciências Exatas. Designa os professores Rui Seimetz/MAT e Claudete Ruas/EST às funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 20/12/2006 a 29/12/2006.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 24/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 05/03/2007 a 24/03/2007.
Designa o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Dispensa, por término de mandato, os professores Haydée Werneck Poubel e Gustavo Leonel Gilardoni Avalle das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Ciências Exatas. Designa, a partir de 08/01/2003, os professores Gustavo Leonel Gilardoni Avalle e Elves Alves de Barros e Silva para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o Professor Celius Antônio Magalhães (MAT) da função de membro suplente junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Exatas e designa o Professor Helmar Nunes Moreira (MAT) como membro suplente junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor Nilo Makiuchi (FIS) da função de membro suplente junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Exatas e o designa como membro titular junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Designa os professores Tânia Schmitt (MAT) e Eduardo Freitas da Silva (EST) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino e Graduação (CEG), como representantes do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Dispensa, por término de mandato, os professores Marcelo Ladeira/CIC e Tânia Schmitt/MAT das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IE/Instituto de Ciências Exatas e designa os professores Rui Seimetz/MAT e Murilo Silva de Camargo/CIC às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa os Professores Hemar Teixeira Godinho (El/MAT) e Luiz Antônio da Frota Mattos (IE/CIC) para exercerem a função de membro itular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino e Graduação, representando o Instituto de Ciências Exatas.
Designa as professoras Tânia Schmidt (MAT) e Ana Maria Nogales Vasconcelos (EST) para exercerem a função de membro titular e de suplente, respectivamente, junto à Câmara de Extensão (CEX), representando o Instituto de Ciências Exatas.
Designa os professores Marcelo Ladeira (CIC) e Tânia Schmitt (MAT) para exercer as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Extensão (CEX), como representantes do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Dispensa, a pedido, o professor Aiporé Rodrigues de Moraes (EST) da função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Ciências Exatas e designa a professora Édina Shisue Miazaki (EST) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Designa os professores Helder de Carvalho Mattos e Maria Teresa Leão às funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Graduação, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Designa as professoras Cláudia Nalon e Maria Emília Machado T. Walter para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Designa as professoras Cláudia Nalon e Maria Emília Machado T. Walter para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Esta Resolução menciona a constituição do Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, detalhando sua: gestão; assessoramento; composição; designação de seus membros; funções do Comitê Assessor; mandato dos membros; e outras providências. Fica constituído na Universidade de Brasília o Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, como instrumento de gestão administrativa de pessoal nos termos da Portaria Interministerial n° 22, de 30/04/2007. O Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília BPEQ/UnB será gerido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE, assessorado por um Comitê Assessor. O Comitê Assessor será composto por quatro professores titulares ou associados, pelos decanos de graduação e pós-graduação e pelo Vice-Reitor, que o presidirá. Os professores componentes do Comitê Assessor deverão ser designados pelo CEPE, obedecendo à seguinte distribuição por área: Um professor da área de Ciências da Vida - IB, FAV, FCE, FEF, FM, FS ou FUP. II. Um professor da área de Ciências Exatas, da Terra e da Tecnologia - FGA, FT, IE, IF, lG ou lQ. III. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais 1 - FAU, FE, IdA, IH, IP ou IL. IV. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais lI - FAC, FACE, FD, ICS, IPOL ou IREL. São funções do Comitê Assessor: I. Propor ao CEPE diretrizes, baseadas em análises atualizadas de distribuição e alocação de vagas docentes, que orientem o gerenciamento do Banco de Professor Equivalente da UnB - BPEQ/UnB, no sentido de promover gradativamente a redução de carências nos quadros docentes das unidades/departamentos; reconhecer a diversidade do desempenho e das necessidades dos departamentos, para manter ou atingir a excelência do desempenho acadêmico tanto na graduação como na pós-graduação, e propiciar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa com qualidade. II. Analisar todas as solicitações de abertura de concurso para reposição de vagas do BPEQ/UnB e fazer recomendação fundamentada ao CEPE pela abertura ou não do concurso solicitado. lII. Recomendar ao CEPE a alocação de vagas eventualmente disponíveis no BPEQ/UnB. IV. Gerenciar a abertura de concursos públicos para professor titular, limitada a 10% do BPEQ/UnB, de modo a manter o equilíbrio na distribuição de professores titulares entre as unidades. Os membros do Comitê Assessor, exceto o Vice-Reitor, serão indicados pelo CEPE, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. Metade dos membros do Comitê Gestor, exceto o Vice-Reitor, deverá ter o mandato renovado anualmente. Na primeira composição do Comitê Gestor, os professores das áreas descritas nos incisos I e III do Art. 3° terão mandato de 01 (um) ano.
Designa os Professores Homero Luiz Piccolo e Raderson Rodrigues da Silva para compor a Câmara de Ensino de Graduação, na condição de Membros Titular e Suplente, respectivamente, como Representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Designa os Professores Mauricio Ayala Rincón e Hemar Teixeira Godinho para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Dibio Leandro Borges para a função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Exatas.