Dispensa, a pedido, a servidora Adelayda Pallavicini Fonseca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/4/2004.
Dispensa o professor Kerginaldo Costa Monteiro da função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Kerginaldo Costa Monteiro para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Luiz Mário Marques Couto para a função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Oscar Carlos Tapias para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Danilo Silli Borges, do Departamento de Engenharia Civil, para Executor e a professora Moema Ribas Silva, para Executora Substituta do Convênio de Cadastro nº 81.409, celebrado entre a FUB, o Instituto Brasileiro de Concreto e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, tendo por objetivo a realização no Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Curso"Aspectos Relativos ao Projeto Aplicação e Fiscalização de Obras de Concreto Pretendido", enfatizando os conceitos modernos de concreto pretendido e visando a atualização de profissionais da área de Engenharia Civil e complementação de formando da UnB.
Designa o professor João Carlos Teatini Clímaco para responder pela Chefia do Departamento de Engenharia Cilvil, durante a ausência do titular.
Admite a Professora Lucíula Izabel Giron, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 2.
Admite o professor Sérgio Koide, do Departamento de Engenharia Civil, no nível de assistente 2.
Dispensa, a pedido, o professor Antonio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 16/08/1985.
Admite o Professor Laércio Trentini, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto 1 (um).
Admite o professor Hidelmo Alves Passos, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor José de Sena P. Júnior, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o Professor Reinaldo Granato, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Nomeia Luciano Mendes Bezerra para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Romulo Silva Nogueira, ocorrida em 14/09/1992.
Nomeia Nilton Pereira de Andrade para o cargo de professor adjunto, lotado no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Luciúla Izabel Giron.
Designa o servidor Antônio Alberto Nepomuceno para a função de chefe do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, o professor José Camapum de Carvalho (ENC), da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o professor Antônio Moreira Campolina da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o professor Antonio Moreira Campolina para a função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 17/09/90.
Dispensa o servidor Alexandre Domingues Campos da função de Coordenador do Curso de Engenharia, do Departamento de Engenharia.
Nomeia Paulo César Marques da Silva para o cargo de Professor Assistente de MS-B-1 (M), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da Aposentadoria de Mauro Teixeira de Carvalho.
Designa o servidor Paul William Partridge, para exercer a função de Coordenador do Curso de Mestrado em Estruturas, do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Guilherme Sales Soares de Azeveo Melo, da função de Coordenador do Curso de Mestrado em Estruturas, do Departamento de Engenharia Civil.
Homologa o resultado da Avaliação de Estágio Probatório do Professor Nilton Pereira Andrade (ENC), matrícula n° 140449, referente ao período de 18/07/1994 a 17/03/1996, constante do processo n° 23106.001574/96-92.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Augusto Abreu Sá Fortes, da função de Subchefe, do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Marco Antonio Almeida de Souza, para exercer a função de Chefe (FG-1) Interino, do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor André Luiz Aquere de Cerqueira e Souza, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, o servidor Marco Antônio Almeida de Souza da função de Chefe interino do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Ennio Marques Palmeira para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Maria de Fátima Souza e Silva para o cargo de Professo assistente, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Benedicto José Neto Almeida.
Dispensa, por término, a partir de 01/07/1998, o servidor Renato Pinto da Cunha da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Newton Moreira de Souza para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a servidora Lúcia Kobayashi de Carvalho, ocupante do cargo de assistente em administração, para exercer a função de Secretário do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, a partir de 18/06/1999, tendo em vista o constante do memorando ENC/120/99, a servidora Lúcia Kobayashi, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Engenharia Civil.
Reconduz o servidor Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo à função de chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Civil.
Reconduz o servidor Ennio Marques Palmeira à função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Concede progressão funcional, ao Professor Adjunto Maria Alice Prudêncio Jacques, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir da data de 12/05/2000, ouvida a Reunião da Câmara de Carreira Docente nº 0039/2000.
Dispensa, por término do mandato, a partir de 01/07/2000, o servidor Newton Moreira de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil (ENC/FT) .
Dispensa o servidor Sérgio Koide da função de coordenador do curso de mestrado em tecnologia ambientai e recursos hídricos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, o servidor Ennio Marques Palmeira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Designa a servidora Cristina Célia Silveira Brandão, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Dispensa, o servidor Sérgio Koide, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa a servidora Rosa Maria Sposto. para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Cristina Célia Silveira Brandão, ocupante do cargo de Professora Adjunta, da função de Subchefe Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor Oscar de Moraes Cordeiro Netto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) em Estruturas e Construção Civil do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor José Luis Vital de Brito, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) em Estruturas e Construção Civil do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa por término de mandato o servidor Nestor Aldo Campana, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa servidor Fernando Edmundo Chermont Vidal, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe pro tempore do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Designa servidor Yosiaki Nagato, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o servidor José Augusto Abreu Sá Fortes, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coodenador de graduação em engenharia civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambriental, a partir de 01/06/2007.
Dispensa o Paulo Cesar Marques da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o Pastor WiIIy Gonzales Taco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa o servidor Manoel Porfírio Cordão Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 19/12/2007.
Designa o Professor Danilo Sili Borges, para exercer a função de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Pedro Ivan Guimarães Rogêdo, para exercer a função de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Promove o Professor Chen Kuo Chih, do Departamento de Engenharia Civil do nível de Assistente MS-8-3 para o nível Adjunto MS-C-1.
Designa o Professor Antonio Moreira Campolina para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Paraíba, o Professor Nabil Joseph Eid, no quadro docente da Universidade, no nível de Adjunto MS-C, lotado no Departamento de Engenharia Civil I.
Admite o professor Antônio Alberto Nepomuceno, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o Professor Sérgio Pimentel Albino, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 3.
Admite o Professor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 3.
Admite o professor Fernando Edmundo Chermont Vidal, do Departamento de Engenharia Civil, no nível de assistente 1.
Designa o professor José Camapum de Carvalho (ENC), para exercer a função de Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, a professora Yaeko Yamashita (ENC) da função de Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Alexandre Domingues Campos (ENC), para exercer a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Paul William Partridge para a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil do Departamento de Engenharia Civil a partir de 01/10/90.
Designa o professor Marcello da Cunha Moraes para a função de chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 17/09/90.
Designa o servidor Paulo Cesar Marques da Silva, para a função de Coordenador de Graduação em Engenharia Civil (FG-1), do Departamento de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, a partir de 17/04/1995 o servidor Fábio de Lima Pires, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C I, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departemente de Engenharia Civil.
Retifica o Ato da Reitoria n° 1017/1995, que nomeou Diana Lúcia Moura Pinho. Corrige a lotação da servidora do Departamento de Engenharia Civil para o Departamento de Enfermagem.
Nomear Maria Alice Prudêncio Jacques, para o cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da Aposentadoria de Stênio Moreira de Deus.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 200/94, que nomeou Giuseppe Barbosa Guimarães para o cargo de professor adjunto do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa o servidor Sérgio Koide da função de chefe do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa a servidora Tânia Glacy do Brasil Defigueiredo da função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Antonio Carlos Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Mecânica NI C V, código de vaga n° 707654, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor André Pacheco de Assis da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Antonio Alberto Neponuceno, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Oscar de Moraes Cordeiro Netto para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 314130, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Franscisco Stefano Welchsler.
Nomeia Eugênia Fonseca da Silva para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 313104, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Moema Ribas Silva, ocorrida em 16/08/96.
Designa o professor Oscar Carlos Tápias para exercer a função de Chefe de Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, por término de mandato, o professor Oscar Carlos Tapias da função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa por término de mandato, o professor Kerginaldo Costa Monteiro da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa a escriturária Nilza Ribeiro dos Santos para responder pela Secretaria do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia durante o afastamento do titular.
Designa a escriturária Creonice de Sousa Mendanha para responder pela Secretaria do Departamento de Engenharia Civil.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n. 690/93, publicado no DOU de 02/07//93, que demitiu o servidor Dimitry Znamensky, Professor Assistente TP 20 MS B IV (G), do Departamento de Engenharia Civil.
Exonera o servidor Valdeir Marcante da Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Giuseppe Barbosa Guimarães para o cargo de Professor Adjunto com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Romulo Silva Nogueira.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria Nº 1311/93, que nomeou Rodrigo Salgado Rodrigues para o cargo de Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil da Fundação Universidade de Brasília.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1976/93. Procede à progressão funcional do professor adjunto Ennio Marques Palmeira, do nível 3 para o nível 4, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Néstor Aldo Campana para o cargo de Professor Assistente, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da Aposentadoria de Alberto Sales Loyola.
Designa a servidora Yaeko Yamashita, para exercer a função de Coordenadora de Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Marco Aurélio Marques Noronha para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312969, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Tania Glacy do Brasil, ocorrida em 26/09/1996.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1999, a servidora Maria Alice Prudêncio Jacques, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a servidora Yaeko Yamashita, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Graciela Nora Doz de Carvalho da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil, a partir de 19/10/1998.
Designa o servidor André Luiz Aquere Cerqueira e Souza, ocupante do cargo de professor assistente, para exercer a função de coordenador do curso de graduação do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a partir de 01/07/2000, o servidor Márcio Muniz de Farias, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil (ENCIFT) .
Concede progressão funcional do professor João Carlos Teatini de Souza Clímaco para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Engenharia Civil, a partir da data de 28/03/2000, conforme Reunião da Câmara de Carreira Docente nº. 0036/2000.