Exonera, a pedido, a partir de 31/07/1999, o servidor Marcos Aurélio Marques Noronha, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de professor adjunto MS C 1 DE (D), código da vaga n° 312969, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1977/93. Procede à progressão funcional do professor adjunto Sérgio Koide, do nível 1 para o nível 2, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Admite o Professor Yaeko Yamashita, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Designa a escriturária Creonice de Sousa Mendanha para responder pela Secretaria do Departamento de Engenharia Civil.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1976/93. Procede à progressão funcional do professor adjunto Ennio Marques Palmeira, do nível 3 para o nível 4, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Antonio Carlos Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Mecânica NI C V, código de vaga n° 707654, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Reintegra Heber Ramos de Freitas, no cargo de Professor adjunto II DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1780/93. Procede à progressão funcional da professora adjunta Moema Ribas Silva, do nível 1 para o nível 2, lotada no Departamento de Engenharia Civil.
Admite o Professor Tomio Yamanaka, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 093/94. Procede à progressão funcional do professor adjunto André Pacheco de Assis, do nível 2 para o nível 3, lotado no Departamento de Engenharia Civil.
Admite o Professor Sérgio Pimentel Albino, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 3.
Admite o Professor Rômulo Silva Nogueira, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Admite o Professor Reinaldo Granato, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Demite o Servidor Dimitry Znamensky, ocupante do cargo de Professor Assistente TP 20 MS-B-IV (G), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Demite o Servidor Heber Ramos de Freitas, ocupante do cargo de Professor Adjunto DE MS-CIII (D), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Sérgio Koide, para exercer a função de Coordenador do Curso de Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa o servidor Marco Antonio Almeida de Souza da função de Coordenador do Curso de Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, a partir de 17/04/1995 o servidor Fábio de Lima Pires, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C I, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departemente de Engenharia Civil.
Designa o servidor Paulo Cesar Marques da Silva, para a função de Coordenador de Graduação em Engenharia Civil (FG-1), do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, a partir de 07/04/1995, o servidor Sérgio Koide, da função de Coordenador do Curso de Graduação de Engenharia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Admite o professor Mauro Teixeira de Carvalho, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1.
Nomeia Paulo César Marques da Silva para o cargo de Professor Assistente de MS-B-1 (M), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da Aposentadoria de Mauro Teixeira de Carvalho.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria Nº 1311/93, que nomeou Rodrigo Salgado Rodrigues para o cargo de Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil da Fundação Universidade de Brasília.
Nomeia Maria Augusta Almeida Bursztyn para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Mauro Henrique D. T. Lourenço.
Admite o professor José Eduardo Moreira, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor José de Sena P. Júnior, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Nomeia Eraldo Luporini Pastore para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Heber Ramos de Freitas, ocorrida em 11/05/1993.
Dispensa, a partir de 04/12/1997, por aposentadoria, a servidora Maria Mônica da Silva da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, a partir de 18/06/1999, tendo em vista o constante do memorando ENC/120/99, a servidora Lúcia Kobayashi, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Engenharia Civil.
Reconduz os servidores Cícero Lopes da Silva (EAG) e Antônio Alberto Nepomuceno (ENC), por mais dois anos, a partir de 10/05/1996, como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia.
Admite o professor Hidelmo Alves Passos, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Designa o Pastor WiIIy Gonzales Taco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa o Paulo Cesar Marques da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o professor Oscar Carlos Tapias para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Alexandre Domingues Campos (ENC), para exercer a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o professor José Camapum de Carvalho (ENC), da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, a professora Yaeko Yamashita (ENC) da função de Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor José Camapum de Carvalho (ENC), para exercer a função de Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Paraíba, o Professor Nabil Joseph Eid, no quadro docente da Universidade, no nível de Adjunto MS-C, lotado no Departamento de Engenharia Civil I.
Designa a partir de 01/07/2000, o servidor Márcio Muniz de Farias, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil (ENCIFT) .
Dispensa, por término do mandato, a partir de 01/07/2000, o servidor Newton Moreira de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil (ENC/FT) .
Admite o professor Antônio Alberto Nepomuceno, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Aloysio Dutra dos Santos, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Stênio Moreira de Deus, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 2, a partir de 23/12/1985.
Designa o servidor Athail Rangel Pulino Filho para a função de Coordenador do Curso de Engenharia, do Departamento de Engenharia.
Dispensa o servidor Alexandre Domingues Campos da função de Coordenador do Curso de Engenharia, do Departamento de Engenharia.
Designa o Prof. Jayme de Miranda para responder pela Chefia do Departamento de Engenharia Civil, durante periodo de ferias do titular.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Leonardo Lemos de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em edificações, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do nível de capacitação I para II, a partir de 25/01/2007.
Designa o Professor Antonio Moreira Campolina para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Paul William Partridge para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o Professor Marco Antônio Almeida de Souza do cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o servidor Ricardo Silveira Bernardes, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Cristina Célia Silveira Brandão, ocupante do cargo de Professora Adjunta, da função de Subchefe Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor André Luiz Aquere Cerqueira e Souza, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Chefe Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, por término de mandato, o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Concede progressão funcional, ao Professor Adjunto Maria Alice Prudêncio Jacques, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir da data de 12/05/2000, ouvida a Reunião da Câmara de Carreira Docente nº 0039/2000.
Concede progressão funcional, ao Professor Assistente Edison Ferreira Pratini, para o cargo de Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil, a partir da data de 23/03/2000, ouvido o Decanato de Pesquisa e Pós-graduação, e conforme o Decreto nº 94664/1987.
Designa a servidora Rosa Maria Sposto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 01/01/2007.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Luis Vital de Brito, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 01/01/2007.
Admite o professor Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1.
Admite a professora Carmem Lúcia de Mesquita Sahlit, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 3.
Designa a professora Ariuska Karla Barbosa Amorim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa a professora Ariuska Karla Barbosa Amorim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Admite o Professor Laércio Trentini, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto 1 (um).
Dispensa o professor Ricardo Silveira Bernardes, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Técnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa a servidora Cristina Célia Silveira Brandão, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Designa o servidor Ennio Marques Palmeira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Dispensa, a pedido, o servidor Ennio Marques Palmeira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Dispensa, a pedido, o servidor Guilherme Sales Soares de Azevedo Meio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Admite o professor Antonio Chemin no quadro docente do Departamento de Engenharia Civil.
Reconduz o servidor Sergio Koide, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador do curso de mestrado em tecnologia ambiental e recursos hídricos do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Joaquim José Guilherme de Aragão, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/4/2004.
Dispensa, a pedido, a servidora Adelayda Pallavicini Fonseca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/4/2004.
Exonera, a pedido, o servidor Benedicto José Neto Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS B III (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Julio Cesar Messias Duarte, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Admite o professor Fernando Edmundo Chermont Vidal, do Departamento de Engenharia Civil, no nível de assistente 1.
Admite o professor Sérgio Koide, do Departamento de Engenharia Civil, no nível de assistente 2.
Promove o Professor Chen Kuo Chih, do Departamento de Engenharia Civil do nível de Assistente MS-8-3 para o nível Adjunto MS-C-1.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Ennio Marques Palmeira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe (FG-1) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/3/2004.
Dispensa, a pedido, o professor Antonio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia a partir de 16/08/1985.
Nomeia Giuseppe Barbosa Guimarães para o cargo de Professor Adjunto com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Romulo Silva Nogueira.
Designa o professor Kerginaldo Costa Monteiro para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Oscar Carlos Tápias da função de subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Oscar Carlos Tápias para exercer a função de Chefe de Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Kerginaldo Costa Monteiro da função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Antônio Moreira Canpolina (ENC), para o Cargo em Comissão (CC-4) de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus, a partir de 1º de maio de 1987, sem prejuízo de suas atribuições como Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Concede progressão funcional do professor João Carlos Teatini de Souza Clímaco para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Engenharia Civil, a partir da data de 28/03/2000, conforme Reunião da Câmara de Carreira Docente nº. 0036/2000.
Reconduz, a partir de 01/01/2002, o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC).
Nomeia Noris Costa Diniz, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 32/2003, publicado no Diário Oficial da União de 28/11/2003, e Edital de Homologação nº 6/2004, publicado no Diário Oficial da União de 09/02/2004, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 312969, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em vaga decorrente da exoneração de Marcos Aurélio Marques Noronha, ocorrida em 31/07/1999.
Exonera o servidor Valdeir Marcante da Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Designa a escriturária Nilza Ribeiro dos Santos para responder pela Secretaria do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia durante o afastamento do titular.
Designa o Professor Danilo Sili Borges, para exercer a função de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Concede progressão funcional ao servidor André Pacheco de Assis, Professor adjunto, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 04/02/2003, para a classe de Professor titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional ao servidor José Camapum de Carvalho, Professor adjunto, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 04/02/2003, para a classe de Professor titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional ao servidor Paul William Partridge, Professor adjunto, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 04/02/2003, para a classe de Professor titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional ao servidor Ennio Marques Palmeira, Professor adjunto, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 04/02/2003, para a classe de Professor titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Designa o professor Oscar Carlos Tapias para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa por término de mandato, o professor Kerginaldo Costa Monteiro da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, por término de mandato, o professor Oscar Carlos Tapias da função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.