Dispensa o Luiz Cláudio Gregório, ocupante do cargo de Administrador, da função de Chefe do Centro de Administração de Pessoal do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o Alciomar Oliveira dos Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Música.
Reconduz a Célia Ghedini Ralha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Chefe do Departamento de Ciência da Computação.
Dispensa o Vitor Augusto Motta Moreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos.
Nomeia a Ana Flávia Granja e Barros, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Gabinete do Reitor.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Jorge Fernando Valente de Pinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Administração, a partir de 28/1/2008.
Designa a servidora Chang Chung Yu Dorea, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Chefe do Departamento de Matemática (FG-1), durante o período de férias do titular Nigel John Edward Pitt, de 30/12/2007 a 28/1/2008.
Designa a servidora Neide Aparecida Gomes, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe do Serviço de Auxílio ao Usuário da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Designa a servidora Célia Regina Silva, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Periódicos da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Designa a servidora Tânia Milca de Carvalho Malheiros, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Designa a servidora Patrícia Lima Tôrres, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para responder como Chefe do Departamento de Teorias e Fundamentos, durante o período de licença médica da titular Cláudia Márcia Lyra Pato, de 21/1/2008 a 20/3/2008.
Designa o servidor Jefferson Higino Dantas, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Catalogação e Classificação da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Dispensa, a pedido, a servidora Elisabetta Gioconda Iole Giovanna Recine, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Nutrição, da Faculdade de Ciências da Saúde. Ocupa o cargo de Professor adjunto.
Dispensa a pedido, o servidor Alexandre Florian da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto da função de Chefe (FG-1) do departamento de Engenharia Florestal.
Reconduz, a partir de 1º/11/2001, o servidor Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC).
Dispensa, a pedido, a servidora Lia Zanotta Machado, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe (CD-4) da Assessoria de Assuntos Internacionais (INT).
Designa o servidor José Flávio Sombra Saraiva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (CD-4) da Assessoria de Assuntos Internacionais (INT).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, o servidor Ereni Gontijo de Lima, ocupante do cargo de Auditor, para exercer a função de Chefe (CD-4) da Auditoria (AUD).
Dispensar, a pedido, o servidor José de Souza Nóbrega, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Gardênia Abbad de Oliveira Castro, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (PST). Ocupante do cargo de Professora Adjunta MS.
Reconduz o servidor Mário Diniz de Araújo Neto, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Geografia (GEA). Ocupa o cargo de Professor Adjunto.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS). Ocupa o cargo de Professor Titular MS.
Dispensa, a pedido, o servidor Sydney Porto Leite, da função de Chefe do Serviço de Assistência Médica (FG-1) da Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS). Ocupa o Cargo de médico.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos Hiroo Saito, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Ecologia (ECL).
Designar o servidor Mundayatan Haridasan, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ecologia.
Designa o servidor Josenaldo Lins de Oliveira, ocupante do cargo de Enfermeiro, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a pedido, a servidora Anamélia Lorenzetti Bocca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Centro de Patologia Clínica do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Lilian Marly de Paula, ocupante do cargo de Professora Assistente, para exercer a função de Chefe do Departamento de Odontologia.
Designa a servidora Shirley Gomes Queiroz, ocupante do cargo de Professor Auxiliar, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Artes Visuais (VIS).
Designa o servidor Wellington Santiago da Rocha para exercer a função de Chefe da Divisão de Concursos Públicos, da Gerência de Processos Seletivos e Avaliação da Diretoria Acadêmica, do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Matemática (MAT).
Designa a servidora Yrlanda Maria Rabelo Damasceno Oliveira, ocupante do cargo farmacêutico, para exercer a função de chefe do Centro de Programas Especiais (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a pedido, o servidor Danilo Nolasco Cortes Marinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Sociologia (SOL).
Dispensa, a pedido, o servidor José Camargo da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Dispensa, a pedido, o servidor Arnaldo Carlos Alves, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe (FG-1) do Serviço de Orientação e Supervisão das Unidades Avançadas da DAA.
Dispensa, a pedido, a servidora Elizabeth Oliveira Santos, ocupante do cargo de Técnica em Assuntos Educacionais, da função de Chefe da Seção de Legislação e Dados Estatísticos (FG-6) da Diretoria de Administração Acadêmica/DAA.
Designa o servidor Lincoln da Silva Gimenes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Processos Psicológicos Básicos/PPB.
Designa o servidor Carlos Eduardo Guimarães Pinheiro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Zoologia/ZOO.
Dispensa, a servidora Francisca da Silva Pereira, ocupante do cargo de Administradora, da função de Chefe de Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília/HUB.
Dispensa, a pedido, a servidora Regina Celi Carvalho Vila Nova, ocupante do cargo de Assistente Social, da função de Chefe do Serviço de Programas de Desenvolvimento Social (FG-1) da Diretoria de Desenvolvimento Social/DDS.
Designa a servidora Ana Paula Caio Zidório, ocupante do cargo de Nutricionista, para exercer a função de Chefe do Centro de Nutrição Clínica (FG-2) do Hospital Universitário/HUB.
Dispensa, a pedido, o servidor Jácomo Mutti Perrucho Filho, ocupante do cargo de Assistente social, da função de Chefe do serviço de Programas de Desenvolvimento Social da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Fátima Olivier Sudbrack, ocupante do cargo de Professor titular, da função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica.
Designa a servidora Maria Izabel Tafuri, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica.
Dispensa, por término de mandado, o servidor Gerson Henrique Pfitscher, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Chefe do Departamento de Ciências da Computação.
Designa a servidora Maria Emília Machado Telles Walter, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências da Computação.
Dispensa, a pedido, o servidor César Augusto Tibúrcio Silva, ocupante do cargo de Professor titular, da função de Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, a partir de 24/10/2002.
Designa o servidor Elivânio Geraldo de Andrade, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, a partir de 24/10/2002.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Hélene Leblanc, ocupante do cargo de Professora adjunta, da função de Chefe do Departamento de Planejamento e Administração, a partir de 17/12/2002.
Designa servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Jornalismo/JOR.
Reconduz, a partir de 9/9/2002, o servidor Djalma Cavalcante Melo, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Chefe (FG-1) do Departamento de Lingüística, Línguas Clássicas e Vernácula/LIV.
Dispensa, a pedido, o servidor Cícero Alves de Moraes, ocupante do cargo de Mecânico, da função de Chefe do Serviço de Transportes do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Joyce Maria Bocorny Messias, ocupante do cargo de Bibliotecária/Documentalista, da função de Chefe da Divisão de Seleção da Biblioteca Central, a partir de 14/11/2002.
Dispensa, a pedido, servidor José Mauro Barbosa Ribeiro, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Artes Cênicas/CEN.
Designa o servidor Marcus Vinícius Araújo para exercer, de 14/11/2001 a 14/11/2005, a função de Chefe da Divisão de Concursos Públicos da Gerência de Construção de Instrumentos de Avaliação da Diretoria Acadêmica do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Designa, a servidora Maria Lúcia Pinto Leal, ocupante do cargo de professora adjunta MS, para exercer a função de chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social/SER, a partir de 1º/04/2003.
Autoriza, a cessão do professor José Augusto Abreu Sá Fortes, matrícula no SIAPE n. 404519, à Companhia Docas do Rio de Janeiro, a fim de exercer a função de chefe de gabinete da presidência, com ônus para a origem.
Dispensa, a pedido, o servidor Mágno Geraldo Ribeiro de Assis, ocupante do cargo de assistente em administração, da função de chefe de serviço de esporte e lazer (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura/DEA, a partir de 1º/06/2003.
Designa a servidora Maria Abádia da Silva, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Teoria e Fundamentos/TEF.
Designa a servidora Diana Lúcia Moura Pinho, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Enfermagem/ENF.
Dispensa, a pedido, a servidora Angela Cristina Mendes Gonsioroski da função de chefe da Livraria do Campus da Editora Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Dispensa, a pedido, o servidor Roberto Ventura Santos da função de chefe Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Designa o servidor Guy Grebot, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Matemática/MAT.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto dos Santos de Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, da função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1) da Editora Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Célia Regina Silva, ocupante do cargo de Bibliotecária/Documentalista, da função de Chefe da Divisão de Periódicas (FG-3) da BCE/Biblioteca Central.
Dispensa, por término de mandato, a professora Maria Isabel Edom Pires, matrícula do SIAPE nº 420968, da função de chefe (FG-1) do TEL/Departamento de Teoria Literária e Literaturas.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Yolanda Mercedes Silva Campos de Oliveira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) do NUT/Departamento de Nutrição.
Designa o servidor Marcelo Ladeira, ocupante do cargo Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1), pro tempore, do Departamento de Ciência da Computação.
Designa a servidora Maria Auxiliadora César, ocupante do cargo Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do SER/Departamento de Serviço Social, durante o período de férias da aervidora Maria Lúcia Pinto Leal, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Eleonora Zicari Costa de Brito, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) do HIS/Departamento de História.
Designa a servidora Ione de Fátima Oliveira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do HIS/Departamento de História.
Designa o Procurador Federal Júlio César Barbosa Melo para responder pela Chefia da Coordenação do Consultivo da Procuradoria Jurídica da Universidade de Brasília, durante as faltas, ausências e impedimentos do titular.
Reconduz o servidor Francisco Damasceno Freitas, ocupante do cargo de Professor Adjunto, à função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Centro Olímpico Faculdade de Educação Física.
Designa o servidor Mauro Pereira Porto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, Departamento de Jornalismo.
Designa a servidora Shirley Gomes Queiroz, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Desenho Industrial.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Edi Mendes Guimarães, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Departamento de Mineralogia e Petrologia.
Designa a servidora Sofia Galvão Baptista, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Dispensar, a pedido, o servidor Ícaro Camargo Batista, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe da Divisão de Educação Continuada do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Carlos Nogueira Aucélio, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe da Divisão de Educação Continuada do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Pedro Sadi Monteiro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (EG-1) do ENF/Departamento de Enfermagem.
Dispensa, por aposentadoria, a servidora Joana Gerda Zeuner Fagundes, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, da função de Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções (FG-1) da BCE/Biblioteca Central.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Roberto Costa, ocupante do cargo de Programador Cultural, da função de Chefe da Seção de Arquivo (FG-6) da Diretoria de Administração Acadêmica/DAA.
Designa a servidora Maria da Glória Pereira de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe da Seção de Arquivo (FG-6) da Diretoria de Administração Acadêmica/DAA.
Designa a servidora Ana Magnólia Bezerra Mendes, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho/PST.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Roberto Aparecido Algarte, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Planejamento e Administração (FG-1) do PAD/Departamento de Planejamento e Administração.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Sadi Dal Rosso, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do SOL/Departamento de Sociologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Mércia Maria Braga, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Centro Cirúrgico (FG-2) do HUB/Hospital Universitário de Brasília, a partir de 1/3/2004.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Antônio Donizeti Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa o servidor Murilo Silva de Camargo, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe Departamento de Ciência da Computação.