Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo do Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia, durante o período de férias do titular Edna AIci Beserra Torres, de 2/1/2008 a 11/1/2008.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de dois ventiladores, marca Britânia, considerando que os referidos bens desapareceram das dependências do Instituto de Psicologia.
Designa Maria Regina Miranda Pinelli, Psicólogo, para exercer a função de Secretária do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, Onofre Rodrigues de Miranda, Assistente em Administração, da função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.
Exonera, a pedido, a servidora Albertina Vieira da Silva, ocupante do cargo de Copeiro, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia.
Concede aposentadoria voluntária ao servidor Basílio Mendes da Rocha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado no Instituto de Psicologia, com fundamento no art. 6, incisos 1 a IV, da Emenda Constitucional nº. 41/2003, publicada no DOU de 31/12/2003.
Dispensa, a pedido, o servidor Vitor Augusto Motta Moreira, da função de membro suplente, representando o Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Administração. Designa o servidor Gerson Américo Janczura para exercer a função de membro suplente, representando o Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Administração.
Designa a servidora Rachel Nunes da Cunha, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/09/1995, a servidora Angela Magda Rodrigues Virgolim, da função de Cordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Instituto de Psicologia.
Autoriza a incorporação ao acervo patrimonial de bens adquiridos por meio de doação feita pela Receita Federal devendo ser alocados na carga patrimonial do Gabinete do Reitor e do Departamento de Genética e Morfologia.
Designa Roberto Ciqueira Gonçalves Carvalho, Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Edna Alci Beserra Torres, de 11/09/2006 a 10/10/2006.
Dispensa, a pedido, a servidora Angela Magda R. Virgolim (PED) da função de Membro Suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Psicologia e designa as servidoras Suely Sales Guimarães (PED) e Gláucia Rodrigues Starling Diniz (PCL), como membros suplentes junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes, respectivamente, do Conselho e dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto Psicologia.
Designa a servidora Glaucia Ribeiro Starling Diniz, para exercer a função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos, do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Regina Miranda, da função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos, do Instituto de Psicologia.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Gláucia Rodrigues Starling Diniz (PCL) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós Graduação e de Extensão do Instituto de Psicologia.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Edna Alci Bezerra Torres, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação no Instituto de Psicologia/lP, a partir de 30/9/2002.
Dispensa a professora Marisa Maria Brito de Justa Neves da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão por término do mandato, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia, a partir da data 20/09/2007 e designa as professoras Gláucia Ribeiro Starling Diniz e Eliane Maria Fleury Seidi para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia, a partir da data 20/09/2007.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Edna Alci Beserra Torres, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia, a partir de 30/9/2002.
Reconduz Ileno Izídio da Costa, Professor Adjunto MS, à função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos, do Instituto de Psicologia, a partir de 1º/08/2006. Ofício IP nº 24, de 02/08/2006.
Dispensa, por término de mandato, da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a representante dos Coordenadores dos Cursos de Gradução, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia, a professora, Maria Cláudia S. Lopes de Oliveira, designa para a mesma função a Professora, Eliane Maria Fleury e reconduz para função de membro titular, o professor, Cláudio Vaz Torres.
Dispensa, por aposentadoria, da função de membro suplente do Conselho Universitário, a representante do Instituto de Psicologia, a professora, Suely Sales Guimarães, designa para a mesma função o Professor, Aderson Luiz Costa Júnior e reconduz para função de membro efetivo, o professor, Iieno Izídio da Costa.
Procede à progressão funcional, por titulação, de um padrão, do servidor Marden Alves Parreira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Artes Gráficas, com lotação no Instituto de Psicologia, a partir de 8/8/2002.
Dispensa, a pedido, o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Assistente (FG-2) do Instituto de Psicologia, a partir de 14/11/2005.
Designa, a partir de 12/08/1998, as servidoras Júlia Issy Abrahão e Sandra Francisca Conte de Almeida como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente de Direção do Instituo de Psicologia (FG-2), durante o período de férias da titular Edna Alci Beserra Torres, de 10/09/2007 a 29/09/2007.
Concede dispensa por término de mandato,a partir de 20/08/1998, à servidora Josele Regina de O. A. Rodrigues (IP/PCL) da função de membro suplente, representando o Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Administração. Designa, ainda, a partir de 20/08/1998, o servidor Vitor Augusto Motta Moreira (IP/PPB) para exercer a função de membro suplente representando o Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Administração.
Procede a progressão funcional da Professora Ana Magnólia Bezerra Mendes, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, com lotação no Instituto de Psicologia, para a classe de Professor Adjunto MSC-II.
Designa o servidor Roberto Ciqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia (FG-2), durante o período de licença médica da titular Edna Alci Beserra Torres, de 07/08/2007 a 10/08/2007.
Designa o Professor Assistente, Balsem Pinelli Júnior, como Coordenador de Extensão do Instituto de Psicologia, decorrente da licença Capacitação da Professora, Eliane Maria Fleury Seidl.
Designa o servidor Fábio Valor Caldas, ocupante do cargo de Atendente de Consultório/Área, para exercer a função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia (IP).
Dispensa, a pedido, o servidor Onofre Rodrigues de Miranda, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia (IP).
Concede aposentadoria à servidora Aleina Mora Almeida, do Quadro de Pessoal Permanente, matrícula SIAPE nº 404274, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha, lotada na Direção do Instituto de Psicologia, fundamentado conforme Emenda Constitucional nº 41/2003.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder corno Diretor do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 01/08/2007 a 15/08/2007.
Designa o servidor Vítor Augusto Motta Moreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de afastamento da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 10/07/2007 a 11/07/2007.
Designa a servidora Ângela Magda Rodrigues Virgolim, para exercer, interinamente, a função de Coordenadora de Graduação, no Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/06/1995, a servidora Maria Helena Fávero, da função de Coordenadora do Curso de Graduação, no Instituto de Psicologia.
Designa servidor Claúdio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, período de 19/06/2006 a 21/06/2006.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI B III, código de vaga nº 314511, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Nesita Márcia Lima Queiroz Côrdova, com lotação no Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Mariza Monteiro Borges (PED) para exercer a função de membro titular representando o Conselho do Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 18/06/1998.
Concede promoção ao servidor José Galdino da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Artes Gráficas, para Técnico em Artes Gráficas NI A III do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Psicologia, a partir de 31/05/1995.
Designa, a partir de 18/06/1998, a servidora Terezinha de Camargo Viana (PCL/IP) para exercer a função de membro titular, representando o Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Administração.
Designa o servidor Balsem Pinelli Júnior para exercer a função de Coordenador Geral de Projetos Especiais do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a Professora Maria Angela Guimarães Feitora da função de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/07/2002. Designa, os Professores Claudio Vaz Torres e Eliane Maria Fleury Seidl para as funções de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/07/2002.
Designa os servidores Hartmut Gunther e Maria das Graças Tôrres da Paz como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Psicologia, a partir de 02/08/1996.
Dispensa por término de mandato o professor Cláudio Vaz Torres/PST, da função de membro Titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia/IP;Designa a professora Marisa Maria Brito da Justa Neves/PED para função de membro de Titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia/IP.
Procede à progressão funcional do servidor Timothy Martin Mulholland, ocupante do cargo de Professor adjunto 4, com lotação no Instituto de Psicologia, para classe de Professor associado 1, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Nomeia a professora Mariza Monteiro Borges, para exercer "pro tempore" a função de Vice-Diretor do Instituto de Psicologia.
Exonera, a pedido, a partir de 26/07/1996, a servidora Nesita Márcia Lima Queiroz Côrdova, ocupante do cargo de Assistente em Adminitração NI B III, código de vaga nº 314511, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Psicologia.
Nomeia Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, candidato habilitado em 41º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no DOU de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no DOU de 18/03/2004, para o cargo de Assistente em Administração Nível de Classificação D, Nível de Capacitação 1 e Padrão de Vencimento 1, codigo de vaga nº 312200, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Psicologia, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Júlia Reide Pires Rocha Ribeiro, ocorrida em 10/08/2005.
Designa a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida, Professora Adjunto. para exercer a função de Coordenadora do Curso de Extensão (FO-2) do Instituto de Psicologia (IP).
Dispensa a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida, professora adjunto, da função de Coordenadora do Curso de Extensão (FG-2) do Instituto de Psicologia (IP).
Concede aposentadoria ao servidor Fransisco das Chagas Aguiar, matrícula SIAPE 0401810, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia, com fundamento no Artigo 40, inciso III, alínea c da Constituição Federal e Artigo 186, inciso III, alínea c da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração, código de vaga nº 312200, ocupado pela servidora Júlia Neide Pires Rocha Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no IP/Instituto de Psicologia, a partir de 10/08/2005.
Dispensa,por término de mandato,as professoras Júlia Issy Abrahão (PST) e Sandra Francesca Conte de Almeida(PED) das funções de membros efetivo e suplente,respectivamente,junto ao CONSUNI, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia. Reconduz as professoras Júlia Issy Abrahão (PST) e Sandra Francesca Conte de Almeida(PED) para as funções de membros efetivo e suplente,respectivamente,junto ao CONSUNI, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia,a partir de 20/10/2000.
Dispensa, a pedido, o servidor Fábio Valor Caldas, ocupante do cargo de atendente de consultório/área, da função de secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia/IP, a partir de 28/03/2003.
Designa a servidora Regina Lúcia Sucupira Pedroza, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Coordenadora de Graduação em Psicologia (FG-2) do IP/Instituto de Psicologia, durante os períodos de Férias e Licença Especial da Professora Rachel Nunes da Cunha, de 19/07/2005 a 04/08/2005 e de 05/08/2005 a 04/11/2005, respectivamente.
Designa a servidora Josele Regina de Oliveira Abreu Rodrigues (PPB) para exercer a função de Membro Suplente junto ao Conselho de Administração, como representante do Instituto de Psicologia, a partir de 04/07/1996.
Dispensa, a pedido, as professoras Gardênia Abbad/PST e Elenice Seixas Hanna/PPB das funções de membros titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IP/Instituto de Psicologia, a partir de 18/07/2005. Designa as professoras Tânia Cristina Rivera/PCL e Claisy Maria Marinho de Araújo/PED às funções de membros titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IP/Instituto de Psicologia, a partir de 18/07/2005.
Dispensa a servidora Antônia Alves de Souza do cargo de secretária do Departamento de Psicologia Social e Trabalho. Designa a servidora Antônia Alves de Sousa para o cargo de secretária do Instituto de Psicologia. Designa o servidor José Ribamar Pereira Frazão para o cargo de secretário do Departamento de Psicologia Social.
Retifica o Ato da Reitoria nº 785/2002, que designou a servidora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira para a função de Coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia; onde se lê Professora assistente, leia-se Professora adjunta.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Edna Alci Beserra Torres,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração,com lotação no Instituto de Psicologia para a classe/padrão NI C V.
Dispensa, por témino de mandato, das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, os representantes do Conselho do Instituto de Psicologia, os professores, Lincoln da Silva Gimentes e Terezinha de Camargo Viana e designa para a função de membro titular do Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Psicologia, o professor, Balsem Pinelli Júnior.
Dispensa, por témino de mandato, das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os representantes do Conselho do Instituto de Psicologia, os professores, Domingos Sávio Coelho e Gardêdia Abbad e designa para as mesmas funções, as professoras, Gardênia Abbad e Elenice Seixas.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da FUB/Fundação Universidade de Brasília, de um microcomputador portátil (notebook NX 9005 XP 2200, acompanhado de maleta), um projetor epson EMP S1 e um condicionador de ar tipo Aze Split, marca Carrier 12.000 btus, adquiridos pela FUNSAUDE com recursos do FAI, decorrente de curso de especialização oferecido pelo IP/Instituto de Psicologia, bem como a alocação desses bens na carga do agente patrimonial daquele Instituto.
Designa as Professoras Maria Regina Miranda Pinelli e Ione Vasques Menezes para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Psicologia, a partir de 25/05/2007.
Designa o servidor Basílio Mandes da Rocha,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Secretário do Curso de Graduação(FG-4) do Instituto de Psicologia(IPD).
Designar o servidor Balsem Pinelli Júnior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,para exercer a função de Coordenador-Geral de Projetos Especiais (FG-1) do Instituto de Psicologia (IPD).
Dispensa,a pedido,o servidor Balsem Pinelli Júnior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenador- Geral de Projetos Especiais(FG-4) do Instituto de Psicologia(IPD).
Dispensa,a pedido,a servidora Antonia Alves de Sousa,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Secretária(FG-3) do Instituto de Psicologia(IPD).
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de 01 (um) microcomputador, 01 (um) monitor de vídeo colorido 14 e 01 (um) teclado alfanumérico, adquiridos com recursos de Taxa de Bancada do CNPq. Os referidos bens deverão ser alocados na carga do Agente patrimonial do Instituto de Psicologia - IPD.
Designa o servidor Balsem Pinelli Júnior para exercer a função de coordenador geral de projetos especiais (FG-4) do Instituto de Psicologia.
Dispensa o servidor Ballsem Pinelli Júnior da função de coordenador geral de projetos especiais do Insituto de Psicologia.
Designa a servidora Gláucia Ribeiro Starling Diniz para exercer a função de coordenador do Centro de Atendimento de Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa o servidor Ileno Izídio da Costa da função de coordenador do Centro de Atendimento de Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a Professora Diva Maria Moraes Albuquerque Macial da função de Membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 27/05/2002.
Designa o professor Hartmut Gunther para a função de subchefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia a partir de 11/09/90.
Dispensa o professor Edson Alves de Souza Filho da função de subchefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia a partir de 11/09/90.
Designa a servidora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, ocupante do cargo de Professora assistente, para exercer a função Coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Diva Maria Moraes Albuquerque Maciel, ocupante do cargo de Professora adjunta, da função de Coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia.
Reconduz o servidor Lincoln da Silva Gimenes para a função de Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Glaucia Ribeiro Starling Diniz para a função de coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia.
Dispensa a servidora Denise de Souza Fleith da função de coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Glaúcia Ribeiro Starling Diniz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Sub-Coordenadora do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/07/1999, a servidora Telma Lúcia de Oliveira Zancanaro, ocupante do cargo de Psicólogo NS, da função de Sub-Coordenadora do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Ileno Izídio da Costa, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/07/1999, a servidora Glaúcia Ribeiro Starling Diniz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0125/1997, que designou Álvaro Tamayo Lombana, para exercer a função de Vice-Diretor, do Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0124/1997, que dispensou Álvaro Tamayo Lombana, da função de Vice-Diretor (CD-4), do Instituto de Psicologia.
Declara vago, a partir de 31/05/1996, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Adminsitração NI C IV, código de vaga n° 315324, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupado pelo servidor Raimundo Nonato Mendes, com lotação no Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0123/1997, que designou Mariza Monteiro Borges, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0121/1997, que dispensou Mariza Monteiro Borges, da função de Diretor (CD-3), do Instituto de Psicologia.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de 01 (um) Microcomputador SAMSUNG - SyncMaster, adquirido por meio de Taxas de Bancadas do CNPq. O referido bem deverá ser alocado na carga do Agente Patrimonial do Instituto de Psicologia - IPD.
Designa a servidora Maria Angela Guimarães Feitosa, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de extensão do Instituto de Psicologia.
Designa o Hartmut Günther, ocupante do cargo de Professor Titular, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Kátia Elizabeth Puente Palácios.
Exonera, a pedido, a partir de 18/04/1996, a servidora Priscila Fernandes Costa, ocupante do cargo de Psicólogo NS C V, código de vaga n° 3151264, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Institutol de Psicologia.
Designa o servidor Hartmut Gunther para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/04/1998, o servidor Lincoln da Silva Gimenes da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Instituto de Psicologia.
Dispensa o servidor Elson Rodrigues de Souza da função de Secretário (FG-7) do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento. Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza para exercer a função de Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Psicologia. Este ato entra em vigor a partir de 01.11.89.
Designa a servidora Diva Maria Moraes Albuquerque Maciel para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Instituto de Psicologia.
Dispensa o servidor Guilherme Winther Seabra da Função de Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Psicologia. Designa o servidor Guilherme Winther Seabra para exercer a função de Secretário do Instituto de Psicologia (FG-6). Este ato entra em vigor a partir de 01.11.89.