Reintegra José Galdino da Silva, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Técnico em Artes Gráficas, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Angela Magda R. Virgolim (PED) da função de Membro Suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Psicologia e designa as servidoras Suely Sales Guimarães (PED) e Gláucia Rodrigues Starling Diniz (PCL), como membros suplentes junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes, respectivamente, do Conselho e dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto Psicologia.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI B III, código de vaga nº 314511, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Nesita Márcia Lima Queiroz Côrdova, com lotação no Instituto de Psicologia.
Exonera, a pedido, o servidor Marden Alves Parreira, ocupante do cargo de Técnico em Artes gráficas, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de 01 (um) microcomputador, 01 (um) monitor de vídeo colorido 14 e 01 (um) teclado alfanumérico, adquiridos com recursos de Taxa de Bancada do CNPq. Os referidos bens deverão ser alocados na carga do Agente patrimonial do Instituto de Psicologia - IPD.
Concede aposentadoria ao servidor Fransisco das Chagas Aguiar, matrícula SIAPE 0401810, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia, com fundamento no Artigo 40, inciso III, alínea c da Constituição Federal e Artigo 186, inciso III, alínea c da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990.
Autoriza a incorporação, ao acervo da Fundação Universidade de Brasília, dos bens constantes da relaxação anexa, os quais foram adquiridos pela Finatec com recursos do Ministério da Saúde. Os referidos bens deverão ser alocados na carga do Agente Patrimonial do Instituto de Psicologia - IP.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/04/1998, a servidora Silviane Bonaccorsi Barbato Bloch da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Angela Maria de Oliveira Almeida para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/04/1998, o servidor Lincoln da Silva Gimenes da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Instituto de Psicologia.
Aplica, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Ato da Reitoria n° 1579/98 e em conformidade com o Artigo 13 da Lei 3.998/61, combinado com o Artigo 207 da Constituição Federal e, ainda, de acordo com o disposto no Artigo 128, combinado com o Artigo 130, parágrafo 2°, Capítulo V da Lei 8.112/90 e tendo em vista a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar constituído pela Resolução da Reitoria n° 012/99 (Processo n° 23106.001102/99-46), a pena de Suspensão por 60 (sessenta) dias, convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ao Servidor Marden Alves Parreira, matrícula 135089, lotado no Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Vitor Augusto Motta Moreira, da função de membro suplente, representando o Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Administração. Designa o servidor Gerson Américo Janczura para exercer a função de membro suplente, representando o Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Administração.
Designa, a partir de 12/08/1998, as servidoras Júlia Issy Abrahão e Sandra Francisca Conte de Almeida como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/07/1999, a servidora Telma Lúcia de Oliveira Zancanaro, ocupante do cargo de Psicólogo NS, da função de Sub-Coordenadora do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.
Dispensa o servidor Ballsem Pinelli Júnior da função de coordenador geral de projetos especiais do Insituto de Psicologia.
Dispensa,a pedido,o servidor Balsem Pinelli Júnior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenador- Geral de Projetos Especiais(FG-4) do Instituto de Psicologia(IPD).
Dispensa,por término de mandato,as professoras Júlia Issy Abrahão (PST) e Sandra Francesca Conte de Almeida(PED) das funções de membros efetivo e suplente,respectivamente,junto ao CONSUNI, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia. Reconduz as professoras Júlia Issy Abrahão (PST) e Sandra Francesca Conte de Almeida(PED) para as funções de membros efetivo e suplente,respectivamente,junto ao CONSUNI, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia,a partir de 20/10/2000.
Designa a professora Ana Lúcia Galinkin para a função de membro efetivo, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante pró-tempore dos docentes do Instituto de Psicologia (IP), a partir de 19/04/2001, até o dia 21/5/2001.
Designa o servidor Fábio Valor Caldas, ocupante do cargo de Atendente de Consultório/Área, para exercer a função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia (IP).
Procede a progressão funcional da Professora Ana Magnólia Bezerra Mendes, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, com lotação no Instituto de Psicologia, para a classe de Professor Adjunto MSC-II.
Dispensa, a pedido, o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Assistente (FG-2) do Instituto de Psicologia, a partir de 14/11/2005.
Designa a servidora Edna Alcí Beserra Tôrres, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Assistente do Instituto de Psicologia, a partir de 12/01/2006.
Designa servidor Claúdio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, período de 19/06/2006 a 21/06/2006.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da FUB/Fundação Universidade de Brasília, de um microcomputador portátil (notebook NX 9005 XP 2200, acompanhado de maleta), um projetor epson EMP S1 e um condicionador de ar tipo Aze Split, marca Carrier 12.000 btus, adquiridos pela FUNSAUDE com recursos do FAI, decorrente de curso de especialização oferecido pelo IP/Instituto de Psicologia, bem como a alocação desses bens na carga do agente patrimonial daquele Instituto.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração, código de vaga nº 312200, ocupado pela servidora Júlia Neide Pires Rocha Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no IP/Instituto de Psicologia, a partir de 10/08/2005.
Reconduz Ileno Izídio da Costa, Professor Adjunto MS, à função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos, do Instituto de Psicologia, a partir de 1º/08/2006. Ofício IP nº 24, de 02/08/2006.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI, código de vaga nº 312200, ocupado pelo servidor Rigel dos Santos Brito, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no IP/Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, Onofre Rodrigues de Miranda, Assistente em Administração, da função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo do Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia, durante o período de férias do titular Edna AIci Beserra Torres, de 2/1/2008 a 11/1/2008.
Procede à progressão funcional do servidor Timothy Martin Mulholland, ocupante do cargo de Professor adjunto 4, com lotação no Instituto de Psicologia, para classe de Professor associado 1, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder corno Diretor do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 01/08/2007 a 15/08/2007.
Dispensa o servidor Basílio Mendes da Rocha, ocupante do cargo de Assistente em administração, da função de Secretário do curso de graduação do Instituto de Psicologia, a partir de 18/04/2007.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração, ocupado pelo servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia.
Reconduzi a Professora Josele Regina de Oliveira Abreu Rodrigues para a função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do conseIho do Instituto de Psicologia.
Dispensa o Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Curso de Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa o Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia, durante o período de licença médica da titular Edna Alci Beserra Torres.
Designa a Valdelice da Silva Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretária do Curso de Graduação do Instituto de Psicologia, durante o período de férias do titular Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria das Graças Torres da Paz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Diretora (CD-4) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa a servidora Maria Ângela Guimarães Feitosa, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa o servidor Luiz Pasquali, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Psicologia/IP.
Dispensa, a pedido, a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto de Psicologia/IP.
Dispensa, a pedido, os professores Norberto Abreu e Silva Neto (PCL) e Maria Fátima Olivier Sudbrack (ROL) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes do Conselho do Instituto de Psicologia (IP) e Designa a professora Maria Fátima Olivier Sudbrack (PCL) à função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante do Conselho do Instituto de Psicologia (IR).
Dispensa, a pedido, a servidora Diva Maria Moraes Albuquerque Maciel, ocupante do cargo de Professora adjunta, da função de Coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia.
Retifica o Ato da Reitoria nº 785/2002, que designou a servidora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira para a função de Coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia; onde se lê Professora assistente, leia-se Professora adjunta.
Dispensa, a pedido, o servidor Fábio Valor Caldas, ocupante do cargo de atendente de consultório/área, da função de secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia/IP, a partir de 28/03/2003.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 19/02/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Aleina Mora Almeida, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de cozinha, lotada no Instituto de Psicologia.
Dispensa, por témino de mandato, das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, os representantes do Conselho do Instituto de Psicologia, os professores, Lincoln da Silva Gimentes e Terezinha de Camargo Viana e designa para a função de membro titular do Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Psicologia, o professor, Balsem Pinelli Júnior.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Luiz Pasquali, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Vice-Diretor do IP/Instituto de Psicologia.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Luiz Pasquali, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador Geral de Projetos Especiais (FG-1) do IP/Instituto de Psicologia.
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa ao Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia Clínica (PCL) bem como a alteração da composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Psicologia Clínica (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Jorge Pinto Ribeiro (Presidente-UnB/PCL), Isolda de Araújo Günther (UnB/PED), Maria Inês Assumpção Fernandes (USP/PST); Membros Suplentes: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins (UnB/PCL), Ana Maria Loffredo (USP/PED), Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de Araújo (IP/PED).
Designa a professora Diva Maria Moraes Albuquerque Maciel/PED à função de membro suplente da Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante do Instituto de Psicologia/IP.
Dispensa, a pedido, a professora Diva Maria Albuquerque Maciel (PED) da função de membro suplente da Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante do Instituto de Psicologia (IP). 2. Designa a professora Regina Lúcia Sucupira Pedroza (PED) à função de membro suplente da Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante do Instituto de Psicologia (IP).
Dispensa, por término de mandato, o professor Gerson Américo Janczura/PPB da função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IP/Instituto de Psicologia e designa a professora Maria Helena Fávero/PED à função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IP/Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida como membro titular da Câmara de Extensão, representando o Instituto de Psicologia, em substituição à servidora Silviane Barbato Bloch.
Designa a servidora Diva Albuquerque Maciel (IP) para exercer a função de membro titular representando o Instituto de Psicologia junto à Câmara de Ensino de Graduação.
Designa o servidor Jairo Eduardo Borges-Andrade para exercer a função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, representando o Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Mário César Ferreira (PST) para exercer a função de membro suplente, junto à Câmara de Extensão, representando o Instituto de Psicologia.
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa ao Instituto de Psicologia/IP, Departamento de Processos Psicológicos Básicos/PPB, bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Psicologia Experimental: Processos Sensoperceptivos e Cognitivos - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Maria Angela Guimarães Feitosa (Presidente - UnB/IP), Gerson Américo Janczura (UnB/PPB), Maria Emília Yamamoto (UFRN); Membros Suplentes: Lincoln da Silva Gimenes (UnB/PPB), Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto (UnB/PPB) e Antônio de Freitas Ribeiro (UnB/PPB).
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa ao Instituto de Psicologia/IP, Departamento de Psicologia Clínica/PCL, bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Psicologia Clínica - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Luiz Augusto Monnerat Ceies (Presidente-UnB/PCL), Latife Yazigi (UNIFESP), Luiz Cláudio Mendonça Figueiredo (USP); Membros Suplentes: Julia Sursis Nobre Ferro Bucher (UnB/PCL), Maria Fátima Olivier Sudbrack (UnB/PCL) e Terezinha de Camargo Viana (UnB/PCL).
Altera a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa ao Instituto de Psicologia/IP, Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento/PED, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Psicologia da Saúde e Desenvolvimento Humano - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Tereza Cristina Cavalcante Ferreira de Araújo (Presidente-UnB/PED), Isolda de Araújo Günther (MSU/USA), Ricardo Gorayeb (USP); Membros Suplentes: Eliane Maria Fleury Seidl (UnB/PED), Aderson Luiz Costa Junior (UnB/PED) e Célia Maria Lana da Costa Zannon (UnB).
Dispensa, a pedido, as professoras Gardênia Abbad/PST e Elenice Seixas Hanna/PPB das funções de membros titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IP/Instituto de Psicologia e designa as professoras Tânia Cristina Rivera/PCL e Claisy Maria Marinho de Araújo/PED às funções de membros titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IP/Instituto de Psicologia.
Aprova a criação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento do Instituto de Psicologia, da Universidade de Brasília.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para o Instituto de Psicologia e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: José de Queiroz Pinheiro (UFRN), na condição de Presidente; Fausto Leopoldo Mascia (USP) e Paulo Rogério Menandro (UFES), na condição de Membros Efetivos; Jussara Cruz de Brito (FIOCRUZ), Álvaro Roberto Crespe Merlo (UFRGS), Alessandra Sant'Anna Bianchi (UFRN), Francisco Antunes Lima (UFMG), Maria Lúcia Tiellet Nunes (PUCRS), Gleice Elali (UFRN), Itiro Lida (UnB) e Francisco José de Albuquerque (UFPB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Métodos e Aplicações da Psicologia Social, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Esta Resolução menciona a constituição do Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, detalhando sua: gestão; assessoramento; composição; designação de seus membros; funções do Comitê Assessor; mandato dos membros; e outras providências. Fica constituído na Universidade de Brasília o Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, como instrumento de gestão administrativa de pessoal nos termos da Portaria Interministerial n° 22, de 30/04/2007. O Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília BPEQ/UnB será gerido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE, assessorado por um Comitê Assessor. O Comitê Assessor será composto por quatro professores titulares ou associados, pelos decanos de graduação e pós-graduação e pelo Vice-Reitor, que o presidirá. Os professores componentes do Comitê Assessor deverão ser designados pelo CEPE, obedecendo à seguinte distribuição por área: Um professor da área de Ciências da Vida - IB, FAV, FCE, FEF, FM, FS ou FUP. II. Um professor da área de Ciências Exatas, da Terra e da Tecnologia - FGA, FT, IE, IF, lG ou lQ. III. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais 1 - FAU, FE, IdA, IH, IP ou IL. IV. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais lI - FAC, FACE, FD, ICS, IPOL ou IREL. São funções do Comitê Assessor: I. Propor ao CEPE diretrizes, baseadas em análises atualizadas de distribuição e alocação de vagas docentes, que orientem o gerenciamento do Banco de Professor Equivalente da UnB - BPEQ/UnB, no sentido de promover gradativamente a redução de carências nos quadros docentes das unidades/departamentos; reconhecer a diversidade do desempenho e das necessidades dos departamentos, para manter ou atingir a excelência do desempenho acadêmico tanto na graduação como na pós-graduação, e propiciar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa com qualidade. II. Analisar todas as solicitações de abertura de concurso para reposição de vagas do BPEQ/UnB e fazer recomendação fundamentada ao CEPE pela abertura ou não do concurso solicitado. lII. Recomendar ao CEPE a alocação de vagas eventualmente disponíveis no BPEQ/UnB. IV. Gerenciar a abertura de concursos públicos para professor titular, limitada a 10% do BPEQ/UnB, de modo a manter o equilíbrio na distribuição de professores titulares entre as unidades. Os membros do Comitê Assessor, exceto o Vice-Reitor, serão indicados pelo CEPE, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. Metade dos membros do Comitê Gestor, exceto o Vice-Reitor, deverá ter o mandato renovado anualmente. Na primeira composição do Comitê Gestor, os professores das áreas descritas nos incisos I e III do Art. 3° terão mandato de 01 (um) ano.
Designa as Professoras Silviane Bonaccorsi Barbato e Wânia Cristina de Souza para compor a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de Membros Titular e Suplente, respectivamente, como Representantes do Instituto de Psicologia.
Designa os Professores Ileno Izídio da Costa e Domingos Savio Coelho para compor a Câmara de Extensão, na condição de Membros Titular e Suplente, respectivamente, como Representantes do Instituto de Psicologia.
Designa a Professora Denise de Souza Fleith para compor a Câmara de Carreira Docente, na condição de Membro Titular como Representante do Instituto de Psicologia.
Designa o Professor Claudio Vaz Torres para a função de membro suplente, da Câmara de Carreira Docente, na condição de representante do Instituto de Psicologia.
Designa a Professora Gláucia Ribeiro Starling Diniz para a função de Membro Suplente da Câmara de Carreira Docente como Representante do Instituto de Psicologia.
Aprova ad referendum a indicação do Professor Domingos Sávio Coelho para a função de membro titular da Câmara de Extensão, na condição de representante do Instituto de Psicologia.
Aprova ad referendum a indicação dos Professores Carla Sabrina Xavier Antioga e Hartmut Günther para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Graduação, na condição de representantes do Instituto de Psicologia.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público do Instituto de Psicologia (IP) e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Gláucia Ribeiro Starling Diniz (UnB), na condição de Presidente; Ileno Izídio da Costa (UnB) e Orestes Diniz Neto (UFMG), na condição de Membros Efetivos; Áderson Luiz Costa Júnior (UnB), Eliana Rigotto Lazzarini (UnB) e Flávia Cristina Silveira Lemos (UFPA), na condição de Membros Suplentes. Secretária Administrativa da Comissão Examinadora: Maria Helena Bahia Bezerra, matrícula 1046926. O concurso destina-se à área de Psicologia Clínica: casais, famílias e comunidades, para a classe de Professor Adjunto A - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Constitui Comissão integrada pelos Professores Adriana Moreira Amado (FACE), Luciano Soares da Cunha (IG) e Anamélia Lorenzetti Bocca (IB) para, sob a presidência da primeira, emitir parecer referente à Pontuação da Comissão Especial de Avaliação de Promoção Funcional Docente para Classe E, do Instituto de Psicologia.
Homologa a Pontuação para a Promoção Funcional Docente à Classe E, com denominação de Professor Titular, na Carreira do Instituto de Psicologia (IP).
Aprova ad referendum a indicação das Docentes Maria Inês Gandolfo Conceição e Elaine Rabelo Neiva para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pos-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Psicologia.
Aprova ad referendum a indicação das Docentes Sílvia Renata Lordello e Wânia Cristina de Souza para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Graduação, na condição de representantes do Instituto de Psicologia.
Designa os Professores Silviane Bonaccorsi Barbato e Maria Ângela Guimarães Feitosa para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, na condição de representantes do Instituto de Psicologia.
Designa o Professor lleno Izídio da Costa para a função de membro titular da Câmara de Extensão, na condição de representante do Instituto de Psicologia.
Aprova ad referendum as indicações das Professoras Larissa Polejack Brambatti e Regina Lúcia Sucupira Pedroza para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, na condição de representante do Instituto de Psicologia.
Outorga o título Mérito Universitário à Servidora Maria Regina Miranda Pineili, por relevante contribuição para a Universidade de Brasília e, em particular, ao Instituto de Psicologia.
Outorga o título Mérito Universitário ao Servidor Élson Rodrigues de Souza, por relevante contribuição para a Universidade de Brasília e, em particular, ao Instituto de Psicologia.
Designa Maria Cecília Carareto Ferreira para o cargo de Chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Psicologia.
Concede promoção ao servidor José Galdino da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Artes Gráficas, para Técnico em Artes Gráficas NI A III do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Psicologia, a partir de 31/05/1995.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/06/1995, a servidora Maria Helena Fávero, da função de Coordenadora do Curso de Graduação, no Instituto de Psicologia.
Reconduz o servidor Lincoln da Silva Gimenes para a função de Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa o professor Lincoln da Silva Gimenes, para a função de Chefe de Departamento de Processos Psicológicos Básicos - PPB, do Instituto de Psicologia, a partir desta data.
Designa a professor Francisco Moacir de M. C. Martins, para exercer a função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Clínica - PEL, do Instituto de Psicologia, a partir desta data.
Dispensa, a pedido, o Professor Luiz Pasquali da função de chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa o Professor Álvaro Tamayo Lombana da função de Subchefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Designa José Carvalhedo para exercer a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica, para atendimento do Instituto de Ciências Biológicas e Instituto de Psicologia.
Designa o Professor Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Subchefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, do Instituto de Psicologia,a partir de 01/03/90.
Nomeia o Professor Jorge Ponciano Ribeiro para exercer, pelo período de 4 anos, a função de Vice-Diretor do Instituto de Psicologia (FC-5) a partir de 13/03/90.
Anula o Ato da Reitora n.183/90. Dispensa o Professor Álvaro Tamayo Lombana da função de chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia, a partir de 01/03/90.
Dispensa Mariza Monteiro Borges da função de Vice-Diretor do Instituto de Psicologia.
Designa Alvaro Tamayo para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Psicologia.
Designa os Servidores Antonio de Freitas Ribeiro (PPB) e Terezinha de Camargo Viana (PCL) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Psicologia.
Reconduz o servidor Lincoln da Silva Gimenes (PPB), por mais dois anos, a partir de 07/05/1996, como membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como Representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Psicologia.
Exonera, a pedido, a partir de 18/04/1996, a servidora Priscila Fernandes Costa, ocupante do cargo de Psicólogo NS C V, código de vaga n° 3151264, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Institutol de Psicologia.
Declara vago, a partir de 31/05/1996, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Adminsitração NI C IV, código de vaga n° 315324, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupado pelo servidor Raimundo Nonato Mendes, com lotação no Instituto de Psicologia.
Designa os servidores Hartmut Gunther e Maria das Graças Tôrres da Paz como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Psicologia, a partir de 02/08/1996.