Dispensa, por término de mandato, o servidor Nilson Francisquini Botelho, Professor Adjunto MS, da função de Diretor do lnstituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Designa o servidor Paulo Roberto Meneses, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor do lnstituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, Professora Adjunta MS, para exercer a função de Vice-Diretora do lnstituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um microcomputador, modelo ED/Slim, de um monitor de vídeo, modelo ED, marca Spectrum, e de uma impressora gráfica, marca Ecodata, modelo EL 800, os referidos bens foram furtados das dependências do Instituto de Geociências.
Concede ao Professor Onildo João Marini a suspensão das atribuições do cargo de Diretor do IG, mantida apenas a remuneração do cargo permanente para desincompatibilizar-se, tendo em vista sua candidatura ao cargo de Reitor da Universidade. Designa o Professor Álvaro de Faria, Vice-Diretor do IG, para substituí-lo na direção do Instituto.
Designa a servidora Francisca das Chagas Morais, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Assistente do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Valdeci da Silva Reis, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa o servidor Fernando Souza Cavalcante, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Secretário de Graduação do Instituto de Geociências, durante o período de férias da titular Lusilene de Oliveira Leal Ramos, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa o servidor Renato Willian Pereira, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Secretário do Instituto de Geociências , durante o período de férias do titular Aliemar Caetano de Souza, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Retifica o Ato da Reitoria nº 21/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que dispensa o servidor Nilson Francisquini Botelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Retifica o Ato da Reitoria nº 22/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Retifica o Ato da Reitoria nº 23/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Paulo Roberto Meneses, de 28/1/2008 a 26/2/2008.
Retifica o Ato da Reitoria nº 24/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que dispensa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Vice-Diretor pro tempore do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Gaspar, ocupante do cargo de Professor Titular, da função de Diretor pro tempore do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Nilson Francisquini Botelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências .
Reconduz o servidor José Affonso Brod, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia do Instituto de Geociências.
Dispensa o Servidor Kelson Dias de Moura da função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Instituto de Geociências; Designa o Servidor Solano Oliveira Rodrigues para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Instituto de Geociências; O Ato entra em vigor a partir de 18/12/1989.
Dispensa, a pedido, o servidor Raul Minas Kuyumjian, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do IG/Instituto de Geociências.
Designa o servidor Márcio Martins Pimentel, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do IG/Instituto de Geociências.
Designa o servidor Abel Nunes de Oliveira Filho, ocupante do cargo de Almoxarife, para responder como Secretario de Graduação do Instituto de Geociências, durante o período de férias da servidora Lusilene de Oliveira Leal Ramos, de 16/01/2006 a 04/02/2006.
Dispensa, a pedido, o Professor Onildo João Marini da função de Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 19/02/90.
Dispensa, a pedido, o Professor Alvaro de Faria da função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 28/02/90.
Dispensa, a pedido, a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta, da função de Coordenadora de Graduação do Curso de Geologia do Instituto de Geociências.
Nomeia o Professor João da Rocha Hirson para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 28/02/90.
Designa a servidora Sylvia Maria de Araújo, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Curso de Geologia do Instituto de Geociências.
Nomeia a Professora Maria do Perpétuo Socorro Adusumilli para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Geociências, a partir de 28/02/90.
Dispensa, a pedido, o servidor Augusto César Bittencourt Pires, ocupante do cargo de Professor Titular, da função de Coordenador de Pós-Graduação do Curso de Geologia do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Raul Minas Kuyumjian, ocupante do cargo de Professor Titular, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Curso de Geociências do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências.
Retifica o Ato da Reitoria nº 56/2006, publicado no DOU de 11/01/2006, onde se lê: "da função de Diretora do Instituto de Geociências", leia-se: "da função de Vice-Diretora do Instituto de Geociências".
Retifica o Ato da Reitoria nº 57/2006, publicado no DOU de 11/01/2006, onde se lê: "da função de Diretor do Instituto de Geociências", leia-se: "da função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências".
Dispensa, a pedido, o professor Márcio Martins Pimentel (GEO), da função de Coordenador de Extensão do Departamento de Geologia Geral, a partir de 17/11/92. Designa o professor José Carlos de Souza Alvarenga (GEO), para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociência.
Reconduz o professor Joâo Willy Correa Rosa para a função de membro titular, junto ao CONSUNI, como representante dos docentes do Instituto de Geociência, a partir da data de 07/04/2000, conforme Estatuto da UnB e Memorando IGD Nº 0022/2000.
Dispensa o servidor Valdeci da Silva Reis, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Assistente do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Valdeci da Silva Reis, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Coordenador de Projetos do Instituto de Geociências.
Designar o servidor Augusto César Bittencourt Pires, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas do Instituto de Geociências.
Dispensa o servidor Geraldo Resende Boaventura, Professor Titular MS, da função de Coordenador de Projetos do Instituto de Geociências (FG-1), a partir de 7/2/2008.
Designa o servidor Revalino Francisco Simões para a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica para atendimento nos Institutos de Ciências Exatas, de Geociências e de Expressão e Comunicação.
Retifica o Ato da Reitoria nº 178/2004, de 8/3/2004, que dispensou a servidora Sylvia Maria de Araújo, Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação em Geociências, onde se lê da função de Coordenadora de Graduação em Geociências, leia-se da função de Coordenadora de Graduação em Geologia e onde se lê do GMP/Departamento de Mineralogia e Petrologia, leia-se do IG/Instituto de Geociências.
Retifica o Ato da Reitoria nº 179/2004, de 8/3/2004, que designou Demerval Aparecido do Carmo, Professor Adjunto MS para exercer a função de Coordenador de Graduação em Geociências, onde se lê da função de Coordenador de Graduação em Geociências, leia-se da função de Coordenador de Graduação em Geologia e onde se lê do GEO/Departamento de Geologia Geral e Aplicada, leia-se do IG/Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, a servidora Francisca Rodrigues Freitas da função de secretária de graduação do Instituto de Geociências, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Designa a servidora Lusilene de Oliveira Leal Ramos para exercer o cargo de secretária de graduação do Instituto de Geociências, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Exonera Luciano Demétrio de Araújo da função de Auxiliar Administrativo.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Lusilene de Oliveira Leal Ramos, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção do Instituto de Geociências, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Designa os professores Carlos José Souza de Alvarenga (GEO) e Raul Minas Kuyumjian (GRM) para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Geociências (IG).
Dispensa, por aposentadoria, o professor Othon Henry Leonardos (GRM), da função de representante do Instituto de Geociências junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 17/03/93. Designa o professor Reinhardt Adolfo Fuck (GEO), para exercer a função de representante do Instituto de Geociências junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 19/03/93, pelo período de 02 (dois) anos.
Concede aposentadoria à servidora Maria Marta Leandro da Silva, matrícula SIAPE 0403191, ocupante do cargo de Assistente em Administração Nl A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Geociências - Direção, com fundamento no Art. 40, inciso III, alínea c da Constituição Federal e Art. 186, inciso III. alínea c da Lei nº 8.112 de 11/12/90, publicada no D.O.U. de 12/12/90, com a vantagem do Art. 15 0 da Lei nº 9.527 de 10/12/97, publicada no D.O.U. de 11/12/97.
Dispensa João da Rocha Hirson da função de Diretor do Instituto de Geociências.
Designa Reinhardt Adolfo Fuck para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências.
Dispensa Maria do P. Socorro Adusumilli da função de Vice-Diretora do Instituto de Geociências.
Procede à progressão funcional, por titulação, de dois padrões, da servidora Francisca Rodrigues Freitas, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação no Intituto de Geociências, a partir de 13/2/2001.
Dispensa por término de mandato os professores Ariplinio Antonio Nilson e Roberto Ventura dos Santos das funções de membro efetivo e suplente do Conselho Universitário do Instituto de Geociências;Designa os professores Augusto César Bittencourt Pires e José Oswaldo de Aráujo Filho as funções de membros efetivo e suplente do Conselho Universitário como representantes do Instituto de Geociências.
Designa os professores Reinhardt Adolfo Fuck e Lucas Vieira Barros para exercer as funções de membro titular e suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho do Instituto de Geociências, pelo período de 2 anos.
Reconduz o Professor Carlos José Souza de Alvarenga para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Geociências;Dispensa por término de contrato o professor Raul Minas Kuyumjia da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Geociências;Designa o professor Dermeval Aparecido do Carmo para função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Geociências.
Procede à progressão funcional da professora Márcia Abrahão Moura, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-IV, com lotação no lnsiluto de Geociências, para a classe de Professor Associado 1.
Nomeia o Professor Marcel Auguste Dardenne, para exercer a função de Vice-Diretor (CD-4), do Instituto de Geociências.
Nomeia o Professor Reinhardt Adolfo Fuck, para exercer a função de Diretor (CD-3), do Instituto de Geociências.
Reconduz os servidores Paulo Roberto Meneses e Edi Mendes Guimarães, às funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Extensão, como representantes do Instituto de Geociências (IG).
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de quatro sismômetros e de quatro sismógrafos, que foram adquiridos com recursos do PADCT/FINEP. Aloca o referido bem na carga do Agente Patrimonial do Instituto de Geociências (IG).
Dispensa o servidor Kelson Dias de Moura da função de Secretário do Instituto de Geociências. Designa o servidor Kelson Dias de Moura para exercer a função de Secretário (FG-6), do Instituto de Geociências.
Designa os Servidores Raul Minas Kuyumjian (GRM) e José Affonso Brod (GMP) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Geociências.
Designa os Servidores Nilson Francisquini Botelho (GMP) e Ariplinio Antonio Nilson (GMP) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Geociências.
Designa os Servidores Augusto César Bittencourt Pires (GRM) e José Alberto Vivas (SIS) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Geociências.
Dispensa o José EIoi Guimarães Campos, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenador de Graduação em Geologia do Instituto de Geociências.
Designa o José Eduardo Pereira Soares, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Geologia do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/04/1998, a servidora Francisca Rodrigues Ramos da função de Secretária (FG-4) do Instituto de Geociências.
Designa a servidora Julia de Cassia Nunes Fontes para exercer a função de Secretária (FG-4) do Instituto de Geociências.
Dispensa, a partir de 18/03/1998, por aposentadoria, a servidora Maria Marta Leandro da Silva da função de Secretária (FG-3) do Instituto de Geociências.
Designa a servidora Francisca Rodrigues Ramos para exercer a função de Secretária (FG-3) do Instituto de Geociências.
Dispensa, a partir de 12/03/1998, por aposentadoria, o servidor Valdeci da Silva Reis da função de Assistente (FG-2) do Instituto de Geociências.
Dispensa o Servidor Almir Neves de Figueiredo da função de Coordenador de Graduação do Curso de Geologia (FG-2), do Instituto de Geociências.
Designa a Servidor José Affonso Brod para exercer a função de Coordenador de Graduação do Curso de Geologia (FG-2), do Instituto de Geociências.
Dispensa a Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Geociências.
Designa a Adalene Moreira Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Geociências.
Designa os professores Adalene Moreira Silva e Augusto César Bitencurt Pires para a função da membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Geociências.
Designa os professores Adalene Moreira Silva e Augusto César Bittencourt Pires para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Geociências.
Designa os servidores José Caruso Moresco Danni e Paulo Roberto Meneses como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Geociências.
Designa os professores Nilson Francisquini Botelho e Augusto César Bittencourt Pires às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/07/1999, tendo em vista o constante do Memorando IGD/043/99, o servidor Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Instituto de Geociências.
Designa, tendo em vista o constante do Memorando IGD/043/99, a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Instituto de Geociências.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor José Wilson Corrêa Rosa (GEO), Professor Adjunto I, matrícula n° 148237, referente ao período de 10/04/1996 a 09/12/1997, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução n° 001/99, de 24/02/1999, da Direção do Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/09/1999, o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Geraldo Resende Boaventura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do Instituto de Geociências.
Dispensa a professora Edi Mendes Guimarães da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Geociências.
Designa a professora Maria do Perpétuo Socorro Adusumilli para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o servidor Hardy Jost (GRM) da função membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Geociêcias.
Dispensa, a pedido, o servidor Ariplínio Antônio Nilson (GMP) da função membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Geociêcias.
Designa os servidores Ariplínio Antônio Nilson (GMP) e Márcio Martins Pimentel (GEO) para exercerem as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Geociêcias, a aprtir de 17/04/1995.
Procede à progressão funcional cio Carlos José Souza de Alvarenga, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Geociências, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Carlos José Souza de Alvarenga, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Geociências, para a classe de Professor Associado II.
Dispensa, a pedido, o servidor Nilson Francisquini Botelho (GMP) da função de membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Geociência. Designa o servidor Nilson Francisquini Botelho (GMP) para exercer a função de membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Geociência, a partir de 17/04/1995.
Exonera a Servidora Irandecy Nadja Carneiro Santos de Oliveira, ocupante do cargo de Datilógrafo NI-D-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Instituto de Geociências.
Procede à progressão funcional do José Wilson Correa Rosa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Geociências, do cargo de Professor Adjunto MS 3 para o cargo de Professor Adjunto MS 4.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Roberto Alexandre Vitória de Moraes (GRM), Professor Adjunto I, matrícula nº 150592, referente ao período de 21/10/1997 a 20/06/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução n° 003/99, de 15/03/1999, da Direção do Instituto de Geociências.
Dispensa o professor Ariplínio Antonio Nilson da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do Instituto de Geociências, a partir de 18.10.89.
Designa o professor Reinhardt Adolfo Fuck para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2), do Instituto de Geociências, a partir de 18.10.89.