Revoga o Ato da Reitoria nº 642/93, que nomeou Flávio Marques Menezes, para o cargo de Professor Adjunto DE MS.C.1, do Departamento de Economia, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Exonera, a pedido, o servidor Jorge Antonio de Thompson Resende Araújo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 633052, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Economia.
Designa o servidor Moisés Teixeira Chaves, para exercer a função de Secretário do Departamento de Economia.
Dispensa a pedido, a partir de 12/06/97, a servidora Maria Madalena Maia, da função de Subchefe do Departamento de Economia.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia.
Concede dispensa, por término de mandato, ao servidor Jorge Madeira Nogueira da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia, a partir de 01/10/1998.
Designa o servidor Charles Curt Mueller para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia.
Designa o servidor Bernardo Pinheiro Machado Mueller, para exercer função de Coordenador do curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/08/1999, o servidor Reginaldo Olegário das Neves Alves, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Dispensa o servidor Bernardo Pinheiro Machado Mueller, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Concede progressão funcional a Maria de Lourdes Rollemberg Molio, matrícula no SIAPE nº 4046521, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotada no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Nomeia Roberto de Goés Ellery Júnior, candidato habilitado em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 39/2002, e Edital de Homologação nº 82/2002, para o cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da exoneração de João do Carmo Oliveira, ocorrida em 21/11/1997.
Dispensa, a pedido, o servidor André Luis Rossi de Oliveira, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Economia, a partir de 20/11/2002.
Designa o servidor Paulo César Coutinho, ocupante do cargo de Professor titular, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Economia, a partir de 20/11/2002.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Flávio Rabelo Versiani, ocupante do cargo de Professor titular, da função de Chefe do Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor titular, da função de Subchefe do Departamento de Economia.
Designar o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia/ECO.
Designa para o trabalho interino de Chefe do Departamento de Economia, o Professor Titular, Jorge Madeira Nogueira.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2), pro tempore, do ECO/Departamento de Economia.
Exonera, a pedido, a partir de 07/11/2003, o servidor Aércio dos Santos Cunha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, código de vaga n. 314412, com lotação no ECO/Departamento de Economia.
Concede progressão funcional, de um padrão, ao Professor Assistente Ricardo Roberto de Araújo Lima, lotado no Departamento de Economia (ECO), a partir de 22/11/2005.
Dispensa por término do mandato, servidora Maria Alice Guimarães Borges, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciênicia da Informação e Documentação.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia.
Designa o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, matrícula nº 995541, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, lotado no Departamento de Economia, referente ao período de 11/07/2002 a 11/11/2004.
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, a partir de 28/11/2006.
Dispensa, por termino de mandato, o Professor Charles Curt Mueller (ECO) da função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Admite o professor Joaquim Pinto de Andrade, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 2, a partir de 23/12/1985.
Admite a professora Maria Luiza Falcão Silva, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 3, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Juan Carlos Lerda, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de adjunto 2 (dois), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor Mario Tinoco da Silva, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1.
Designa o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana para exercer as funções de coordenador de graduação do departamento de economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o professor Stephen Anthony de Castro, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Economia (FG-2). Designa a professora Maria de Lourdes Rollemberg Mollo, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Economia (FG-2), do Instituto de Ciências Humanas.
Nomeia Jorge Saba Arbache Filho para o cargo de professor assistente, lotado no Departamento de Economia, em vaga decorrente da ascensão funcional de Flávio Rabelo Versiane.
Dispensa o servidor Carlito Roberto Zanetti da função de chefe do Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, o servidor Maurício Barata de Paula Pinto, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, o servidor Jorge Luiz Pereira, da função de Secretário do Departamento de Economia.
Exonera a pedido, a partir de 12/11/97, o servidor João do Carmo Oliveira, ocupante do cargo de professor adjunto MS C II (D) TP-12, código da vaga 314117, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Nomeia André Luis Rossi de Oliveira para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 313421, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da aposentadoria de Manfredo Winge, ocorrida em 06/11/95.
Dispensa, a pedido, a partir de 22/04/1998, o servidor Moisés Teixeira Chaves da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Designa o professor José Antonio Sant'Ana para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensar, a pedido, o professor Lívio William Reis de Carvalho, da função de Representante do Departamento de Economia junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a professora Maria Luiza Falcão Silva para exercer a função de representante do Departamento de Economia junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a Professora Elca Rubistein Rosenberg para exercer a função de subchefe do Departamento de Economia.
Designa o professor Júlio Alberto Penna, do Departamento de Economia para Executor e o professor Charles Curt Mueller, para Executor substituto do Convênio de cadastro nº 81.408, celebrado entre FUB e o Ministério da Agricultura, que tem por objetivo dar continuidade nos estudos e pesquisas, no campo da economia e sociologia rurais, subsidiários do processo de planejamento setorial, bem assim proporcionar os antecedentes, estudos e análises sócio-econômicas que sejam solicitadas, com a finalidade de apoiar os Planos, Programas ou Projetos de Pesquisa Agropecuária, que seram definidos individualmente.
Designa a professora Elca Rubinstein Rosenberg para responder pela Chefia do Departamento de Economia durante o afastamento do titular.
Designa o Escriturário referência 4, José Abadio da Fonseca, para responder pela Secretaria do Departamento de Economia, durante o período de férias do titular.
Designa os professores Ricardo Roberto de Araújo Lima, do Departamento de Economia, executor e Charles Curt Mueller, executor substituto do convênio celebrado entre a FUB e o Instituto de Planejamento Econômico e Social-IPEA, que tem por objetivo articular os esforços de pesquisa dos centros de estudo de economia no país.
Nomeia Paulo César Coutinho para o cargo de Professor Titular DE-D, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da Exoneração de Juan Carlos Lerda.
Dispensa, a partir de 24/01/92, o Professor Joaquim Pinto de Andrade (ECO), da função de Presidente do Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília, tendo em vista que o referido professor solicitou dispensa da função de Decano de Pesquisa e Pós-Graduação. Designa o professor João da Rocha Hirson (DPP), para exercer a função de Presidente do Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico DCT, da Universidade de Brasília, a partir de 25/01/92.
Dispensa, a pedido, a aprtir de 01/09/1995, o servidor Valmir José de Resende da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira para exercer a função de Coordenador pro-tempore do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, no período de 01/10/1998 a 12/12/1998.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Bernardo Machado Pinheiro Mueiler.
Dispensa,por término do mandato,o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Concede progressão funcional do servidor Maurício Soares Bugarin, Professor Adjunto MSC-03-DE, do Departamento de Economia em virtude da habilitação no Concurso Público do Edital Convocatório nº 48/2005, publicado no DOU de 19/05/2005, para a classe de Professor Títular em Regime de Dedicação Exclusiva.
Dispensa, por término de mandato da função de Chefe do Departamento de Economia, o Professor Titular, Jorge Madeira Nogueira.
Dispensa, por término de mandato da função de Subchefe do Departamento de Economia, o Professor Adjunto, Rodrigo Andres de Souza Penaloza.
Designa para o trabalho interino de Subchefe do Departamento de Economia, o Professor Adjunto, Rodrigo Andres de Souza Penaloza.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Lourival Milhomem Filho, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado na Direção da Faculdade de Economia, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Nomeia José Guilherme de Lara Resende, habilitado em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 144/2006 e Edital de Homologação nº 212/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 315104, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga por aposentadoria de Joaquim Domingos Soares, ocorrida em 16/05/1995.
Dispensa, a pedido, Luciene de Souza Ribeiro, da função de Secretária do Departamento de Economia, a partir de 11/09/2006.
Concede progressão funcional ao servidor Joaquim Pinto de Andrade, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 7/1/2002, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional a Jorge Madeira Nogueira, matrícula no SIAPE nº 4039699, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas,para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Designa o servidor Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia.
Designa a senhora Maria da Conceição Estrelia Abad, matrícula no SIAPE nº 0685837, para exercer a função de Encarregada de Projetos (FG-6) do Departamento de Economia/ECO.
Dispensa, a pedido, o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, a senhora Maria da Conceição Estella Abad, da função de Encarregada de Projetos (FG-6) do ECO/Departamento de Economia.