Designa a servidora Mirtes Bastos Tavares, Assistente em Administração, como Gerente de Operações e Informações Financeiras, da Secretaria de Recursos Humanos, substituindo Francisco César Borges da Silva em seu período de férias de 07/07/2006 a 22/07/2006.
Designa a servidora Sônia Azevedo de Carvalho, assistente em Administração, como Chefe da Divisão de Acervo Geral (FG-3), da Biblioteca Central, no período de férias da titular Míriam Furtado de Mendonça, de 17/07/2006 a 26/07/2006.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4), do Instituto de Ciências Humanas durante as férias do titular Mário Diniz de Araújo Neto, de 24/07/2006 a 07/08/2006.
Designa Edgar Nobuo Mamiya, Professor Adjunto, para responder como Reitor da Universidade de Brasília durante o afastamento do titular Timothy Martin Mulholland em 09/08/2006.
Designa Francisco Joaquim de Sousa, Assistente em Administração, para responder como Coordenador de Concessão e Postura do Serviço Administrativo da Prefeitura do Campus durante a licença da titular Rita de Cássia Nonato Ribeiro, de 05/07/2006 a 11/10/2006.
Designa Nilma Pires da Silva, Recepcionista, para responder como Secretária do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Maria Joana Martins, de 07/08/2006 a 16/08/2006, UnBDOC nº 55528/2006.
Designa Henryk Siewiersck, Professor, ocupante do cargo de Diretor da Editora Universidade de Brasília, para exercer a função de membro efetivo do Conselho de Administração, como representante dos Órgãos Complementares, a partir de desta data.
Designa Chang Chung Yu Dorea , Professor Titular, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas durante as férias do titular Ricardo Pezzuoi Jacobi de 07/08/2006 a 21/08/2006, UnBDOC nº 55928/2006.
Designa José Eduardo Martins, Professor Assistente, para exercer a função de Coordenador de Curso de Graduação Noturno do Instituto de Física, a partir de 13/07/2006. Ofício IF nº 17/2006.
Designa Nycéia Alzira Ribeiro Prata, Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária da Faculdade de Educação Fìsica, a partir de 1º/08/2006. Memorando FEF nº 283/2006.
Designa Heid Barbosa de Souza, Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade do Instituo de Ciências Biológicas, durante a licença gestante da titular, Aida Nazareth de Santanna Santos Costa, de 22/07/2006 a 18/11/2006, UnBDOC nº 54007/2006.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas durante as férias da titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 1º/09/2006 a 15/09/2006.
Designa o servidor Pedro Alves do Lago, Assistente em Administração, para responder como Chefe da Subsecretaria de Comunicação Administrativa, durante os períodos de licença da titular Eurides Araújo Costa Pessoa, de 31/03/2006 a 16/04/2006, de 17/05/2006 a 21/05/2006 e de 1º/08/2006 a 04/10/2006.
Designa Márcio Nunes Iório Aranha Oliveira, Professor Adjunto MS, para responder como Diretor da Faculdade de Direito, durante o afastamento do titular Marcus Faro de Castro, de 04/09/2006 a 03/12/2006.
Designa Adalberto Corrêa Café Filho, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental em Biologia do Instituto de Ciências BIológicas, a partir de 09/08/2006. Memorando FIT nº 55/2006.
Designa Maria das Graças Machado de Souza, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 1º/09/2006. Memorando IB nº 129/2006.
Designa Bernardo Kipnis, lotado no Centro de Educação a Distância, à função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante de Centros, a partir de 23/08/2006.UnBDOC nº 57218, de 11/08/2006.
Designa Doulival Rodrigues Pereira, Economista, para responder como Diretor da Escola de Extensão, durante as férias da titular Glória Pacita Fráguas Vasquez Gomes, de 07/08/2006 a 05/09/2006. UnBDOC nº 58712/2006.
Designa Cícero Alves de Moraes, Mecânico, para responder como Chefe do Serviço de Transportes do Hospital Universitário de Brasília durante as férias da titular Adriana Santos Rosa, de 08/09/2006 a 17/09/2006.
Designa Deusuita Glória Reis, Técnico em Microfilmagem, para responder como Chefe do Serviço de Microfilmagem do Centro de Documentação da UnB, durante o período de licença médica da titular Maria de Fátima Chaves Moura, de 09/09/2006 a 23/09/2006.
Designa Roberta Ferro de Godoy, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, a partir de 23/09/2006.
Designa Márcia Teresinha Balchum Vasco, Enfermeiro, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Ginecologia e Obtetrícia do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Antônio César Pinho Brasil Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 1/11/2006.
Designa a servidora Alzimira Rodrigues da Silva Rosa, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado do HUB (FG-3) da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Geraldo Pires de Araújo, de 30/10/2006 a 13/11/2006.
Designa a servidora Sônia Azevedo de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Acervo Geral (FG-3) da Biblioteca Central, durante o período de lincença nojo da titular Mirim Furtado de Mendonça, de 28/10/2006 a 3/11/2006.
Designa, a partir daquela data, as professoras Ivanete Salete Boschetti/SER e Eleonora Zicari de Costa Brito/HIS para as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Maria Lucrecia Gerosa Ramos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (FG-2) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, a partir de 1/11/2006.
Designa o servidor Renato Fontes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Iniciação Científica (FG-1) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 28/11/2006.
Designa a servidora Concepta Margaret McManus Pimentel, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Ciências Animais da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, a partir de 14/09/2006.
Designa a servidora Sônia Azevedo de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Acervo Geral (FG-3) da Biblioteca Central, durante o período de licença médica da titular Mirim furtado de Mendonça, de 21/11/2006 a 20/12/2006.
Designa o servidor Ederson Preira Araújo, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Registro e Documentação (FG-1) da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias do titular José Cândido Rocha, de 02/01/2007 a 21/01/2007.
Designa o servidor Neymar Pascoal Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Educacional (FG-1) da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de Férias do titular Júlio César Goulart Garay, de 17/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor Roberto Tavares Câmara, ocupante do cargo de Porteiro, para exercer a função de Encarregado de Manutenção do Centro Olímpico (FG-4) da Faculdade de Educação Física.
Designa a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/ PRC (FG-3) da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Osmar Benetis, de 08/12/2006 a 22/12/2006.
Designa o servidor Jefferson Higino Dantas, ocupante do cargo de Bibliotecário/ Documentalista, para responder como Diretor (CD-4) da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Maria José Moreira Serra da Silva, de 02/01/2007 a 16/01/2007.
Designa a servidora Sônia Maria Caldeira Paiva, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Artes Cênicas, a partir de 02/01/2007.
Designa o servidor César Augusto Gonçalves, ocupante do cargo de Economista, para exercer a função de Encarregado de Projetos (FG-4) do Centro de Excelência em Turismo.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Gerson Henrique Pfitscher, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia Mecânica (FG-2) do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa a servidora Edi Mendes Gumarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Minerologia e Petrologia, durante o período de férias da titular Sylvia Maria de Araújo, de 02/01/2007 a 16/01/2007.
Designa o servidor Áderson Luiz Costa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, de 03/01/2007 a 01/02/2007.
Designa a servidora Maria do Coração de Jesus C. Frazão, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para responder como Secretária (FG-5) do Centro de Documentação da UnB, durante o período de licença médica da titular Maria Bernadete Cota Rolins, de 24/11/2006 a 23/12/2006.
Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos (FG-1) do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Chicre Rachid, de 02/01/2006 a 12/01/2006.
Designa a servidora Claúdia Regina Uhlmann, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente de Desempenho Funcional (FG-3) da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias da titular Adélia Betty Ludovico, de 02/01/2007 a 19/01/2007.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 02/01/2007 a 21/02/2007.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa a servidora Adriana Santos Rosa, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Chefe da Divisão de Administração (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias da titular Elaine de Almeida Ribeiro Mendes, de 18/01/2007 a 27/01/2007.
Designa a servidora Vilma Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Coordenadora de Capacitação (FG-1) da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Afonso de Souza, de 04/12/2006 a 23/12/2006.
Designa a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/PRC da Secretaria de Recursos Humanos (FG-3), durante o período de férias do titular Osmar Benetis, de 16/07/2007 a 25/07/2007.
Designa a servidora Chang Chung Yu Dorea, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o perído de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 20/07/2007 a 23/07/2007.
Designa o servidor Rodrigo de Souza Dantas Mendonça Pinto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Filosofia (FG-1), a partir de 28/06/2007.
Designa o servidor Alcides Costa Vaz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Doutorado Interinstitucional em Ciências Sociais e Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais, a partir de 12/06/2007.
Designa o servidor Roberto Ciqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia (FG-2), durante o período de licença médica da titular Edna Alci Beserra Torres, de 07/08/2007 a 10/08/2007.
Dispensa, por término de mandato, as professoras Sylvia Helena Cyntrão e Rachel do Valle Dettoni das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Letras, a partir de 04/09/2007. Designa as professoras Rachel do Valle Dettoni e Mariney Pereira Conceição para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Letras, a partir de 04/09/2007.
Designa o servidor Angel Rodolfo Baigorri, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno do Departamento de Matemática (FG-2), a partir de 22/09/2007.
Dispensa o professor Sergio Ronaldo Granemann da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão por término do mandato, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e Extensão da UnB-Faculdade de Planaltina, a partir da data 18/09/2007 e designa os professores Paulo Augusto Pettenuzzo e Nina Paula Ferreira Laranjeira para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da UnB-Faculdade de Planaltina, a partir da data 18/09/2007.
Designa a servidora Mansa Von Bülow, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Ciência Política, a partir de 17/09/2007.
Designa a servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, para responder como Coordenadora de Planejamento e Execução Orçamentária da Prefeitura do Campus (FG-1), durante o período de férias da titular Marilda Cardoso Gualberto, de 19/11/2007 a 18/12/2007.
Designa a servidora Enilde Leite de Jesus FauIstch, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Lingüística, Português e Línguas Clássicas (FG-1), a partir de 03/09/2007.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da UnB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 03/09/2007 a 02/10/2007.
Dispensa, a pedido, o Professor Marcel Bursztyn, do Centro de Desenvolvimento Sustentável, da função de Membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Centros afins a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Designa a Professora Ana Maria Nogales Vasconcelos, do Centro de Desenvolvimento Sustentável, à função de Membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Centros afins a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. , a partir de 27/06/2007.
Designa o servidor Adilson Cardoso da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de segurança da Prefeitura do campus, durante o período de férias do titular Josué Barbosa Guedes, de 10/07/2007 a 08/08/2007.
Designa a servidora Maria de Fátima Olivier Sudbrack, ocupante do cargo de Professor titular, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do titular Balsem Pinelli Júnior, de 09/07/2007 à 22/07/2007.
Designa a servidora Maria de Fátima Neris Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Gerente de desempenho funcional da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias da titular Adélia Betty Ludovico de Almeida, de 16/07/2007 à 27/07/2007.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Decana de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 18/06/2007 a 22/06/2007.
Designa o servidor Silviene Fabiana de Oliveira, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Genética e Morfologia, durante o período de férias da titular Maria de Fátima Menezes Almeida Santos, de 01/06/2007 a 15/07/2007.
Designa a Professora Maria Cristina Soares Rodrigues, para exercer a função de função de Membro suplente da Câmara de Assuntos Comunitários, como representante da Faculdade de Ciências da Saúde. O Ato da Reitoria nº 1033/2007 em vigor a partir de 05/07/2007, revogadas as disposições em contrário.
Designa o servidor Cláudio Oliveira Arantes, ocupante do cargo de Arquiteto e urbanista, para responder como Diretor do Centro de Planejamento, durante o período de afastamento do titular Alberto Alves de Faria, de 23/06/2007 a 09/07/2007.
Designa o servidor José Carlos de Souza Rezende, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Assistente de Direção da Faculdade de Planaltina (FG-2) durante o período de férias do titular Joaquim Augusto Souza de Oliveira, de 05/07/2007 a 03/08/2007.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Educação Física (CD-4) durante o período de férias do titular Jônatas de França Barros, de 23/07/2007 a 06/08/2007.
Designa a servidora Juana Maria Siqueira Rabêlo, ocupante do cargo de Psicólogo, para responder como Gerente de Concurso, Ingresso e Movimentação da Secretaria de Recursos Humanos (FG-1) durante o período de férias do titular Thelmo Rocha da Silva, de 09/07/2007 a 28/07/2007.
Designa o servidor Djair Pereira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Serviço Social (FG-4) durante o período de férias da titular Domingas Teixeira Carneiro, de 09/07/2007 a 07/08/2007.
Designa o servidor Leonardo Muzzi Soares, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe da Unidade Descentralizada do Centro de Informática (FG-1) durante o período de férias do titular Paulo Argolo da Cruz Rios Filho, de 09/07/2007 a 20/07/2007.
Designa o servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, para responder como Coordenador de Apoio Técnico da Faculdade de Educação Física (FG-4) durante o período de férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa o servidor Vítor Augusto Motta Moreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de afastamento da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 10/07/2007 a 11/07/2007.
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora de Esporte, Arte e Cultura (CD-4), durante o período de férias da titular Rosana Andréa Costa de Castro, de 06/08/2007 a 04/09/2007.
Designa a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1), a partir de 14/07/2007.
Designa a servidora Edi Mendes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Mineralogia e Petrologia (FG-1), durante o período de férias da titular Sylvia Maria de Araújo, de 06/07/2007 a 29/07/2007.
Designa o servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, para responder como Coordenador de Apoio Técnico (FG-4) da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa os professores Guilherme Fernandes Neto e Henrique Fagundes Filho para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes da Faculdade de Direito, a partir de 27/07/2007.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabete de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa o servidor Gustavo Adolfo Sierra Romero, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exerer a função de Diretor adjunto de Serviços Assistênciais do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 08/05/2007.
Designa a servidora Givânia Coutinho Feijó, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exerer a função de Coordenadora de Extensão da UnB Faculdade de Planaltina, a partir de 07/05/2007.
Designa os Professores David Rodney Lionel Pennington e Maria Fernanda Dangelo Valetim Abreu, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, na Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Comunicação, a partir de 24/05/2007.
Designa os Professores Everaldo Anastácio Pereira e Deborah Cléa Ruy, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, a partir de 24/05/2007.
Designa o Professor Nielsen de Paula Pires para exercer a função de Membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciência Política, a partir de 25/05/2007.
Designa as Professoras Maria Regina Miranda Pinelli e Ione Vasques Menezes para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Psicologia, a partir de 25/05/2007.
Designa as Professoras Violeta de Faria Pereira e Vanessa Maria Brasil para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 25/05/2007.
Designa os Professores Guy Grebot e Alba Cristina Magalhães Alves de Melo para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 25/05/2007.
Designa o servidor Elyeser Szturm, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Coordenador de pós-graduação em Artes do Departamento de Artes, durante o período de licença médica do titular Elisa de Souza Martinez, de 30/04/2007 à 27/10/2007.
Dispensa, por término de mandado, a Professora Keila Elizabeth Fontana da função de Membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Educação Física, a partir de 15/06/2007. Designa o Professor Paulo Henrique Azevêdo para a função de Membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Educação Física, a partir de 15/06/2007.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor associado, para responder inteiramente como Decano de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 27/05/2007 a 31/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder inteiramente como Decana de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 28/03/2007 a 29/05/2007.
Designa o servidor Mauricio Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de tecnologia da informação, para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, a partir de 01/06/2007.
Designa o servidor Elimar Pinheiro do Nascimento, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, a partir de 01/06/2007.
Designa, a partir de 20/06/2007, os Professores Moema da Silva Borges e Luiz Alberto Simeone à funções de Membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Sueli Salles Euzébio, ocupante do cargo de Assistente social, para responder como Chefe do Serviço de Programas de Desenvolvimento Social da Diretoria de Desenvolvimento Social, durante o período de férias da titular Ariadna Aparecida Rodrigues Nunes, de 08/01/2007 a 25/01/2007.
Designa a servidora Conceição Eneida dos Santos Silveira, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Chefe do Departamento de Botânica, a partir de 01/03/2007.
Designa o servidor Luiz Alfredo Rodrigues Pereira, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Botânica, a partir de 01/03/2007.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor assistente, para responder como Diretor da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jonatas de França Barros, de 02/01/2007 a 11/01/2007.