Designa servidora Luciclêdes Maria do Nascimento, ocupante do cargo de Servente de Limpeza, para exercer função de Secretária da Coordenadoria de Obras e Reformas da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Dispensa servidora Antônia Souza dos Santos, ocupante do cargo de Recepcionista, da função de Secretária da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da FUB, de dois compressores herméticos, alocados na Prefeitura do Campus, por terem sido classificados, de forma errada, como material permanente.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da FUB, de um hidrômetro mecânico e dois medidores de energia, alocados na Prefeitura do Campus, por terem sido classificados, de forma errada, como material permanente.
Declara vago um cargo de técnico em móveis e esquadrias em decorrência do falecimento do servidor Manoel Virgolino Ramos, lotado na coordenadoria de manutenção da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Adilson Cardoso da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de segurança da Prefeitura do campus, durante o período de férias do titular Josué Barbosa Guedes, de 10/07/2007 a 08/08/2007.
Designa a servidora Maria Teixeira Maia para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção da Reitoria e BCE (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1998, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza da função de Chefe da Seção de Manutenção/multiuso (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa, o servidor Floriano Ferreira de Souza, pedreiro, para responder como chefe da seção de alvenaria e impermeabilização (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC, durante a licença especial e férias do servidor Francisco Messias da Silva, no período de 12/04/2002 a 30/06/2002.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1998, a servidora Maria Teixeira Maia da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FAD (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Sérgio de Souza para exercer a função de Supervisor de Segurança do Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1998, o servidor Carlos Lininberg Nunes de Almeida da função de Supervisor de Segurança do Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Gilberto Bispo dos Santos para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1998, o servidor Gerson Oliveira de Santana da função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Lucicledes Marta do Nascimento,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Servente de Limpeza, com lotação na Prefeitura do Campus para a classe/padrão NA C IV.
Nomeia, a partir de 26/07/93, Suely Franco Netto Gonzales para exercer a função de Prefeita do Campus da Universidade de Brasília (CD-3).
Designa, a partir de 01/07/93, o servidor Cícero Alves de Moraes, para exercer a função de Chefe da Oficina Mecânica (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/07/93 o servidor Sebastião Rodrigues da Cruz da função de Chefe da Oficina Mecânica (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Procede à progressão funcional,por mérito, da servidora Lucicleides Maria do Nascimento,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Servente de Limpeza, com lotação na Prefeitura do Campus para a classe/padrão NA C I.
Designa para a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, o Encanador/Área, Antônio Disterro Abreu da Cunha.
Designa para a função de Chefe da Seção de Hidráulica da Prefeitura do Campus, o Contramestre/Ofício, Jucundo Costa Santos.
Dispensa, a pedido, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, o Contramestre/Ofício, Jucundo Costa Santos.
Delega competência ao servidores Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro, Lúcia Leite de Mesquita Wolney, Marilda Cardoso Gualberto e Rita de Cássia Nonato Ribeiro para praticarem os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, relativas à Unidade gestora - Prefeitura do Campus (PRC).
Designa a servidora Angélica Rodrigues Abreu para exercer a função de Chefe da Seção de Atividades Auxiliares (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Fernando de Azevedo Dantas para exercer função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 31/05/1996, a servidora Maristela Abad da função de Chefe da Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa os servidores Weglisson Medeiros Ferreira e José Pedro Rdrigues do Amaral Ribeiro para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Prefeitura do Campus, a partir de 25/05/2007.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Fernando de Azevedo Dantas da função de Chefe da Seção de Atividades Auxiliares (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, a servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues da função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensar,por aposentadoria,o servidor Gilberto Bispo dos Santos,ocupante do cargo de Contramestre/Oficio,da função de Chefe de Seção de Manutenção Predial (FG.-6) da Prefeitura do Campus (PRC).
Concede aposentadoria ao servidor Francisco Farias da Silva, ocupante do cargo de Contramestre, com lotação na Prefeitura do Campus, com fundamento no art. 6º, inciso I a IV, da EC nº 41/2003.
Vincula o Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos (CME) à Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Josemar Rodrigues de Albuquerque, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Antonio Rodrigues, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Alaide Coimbra da Silva para exercer Interinamente a função de Coordenador de Manutenção (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 03/05/1996, o servidor João Carlos Nogueira de Castilho da função de Coordenador de Manutenção (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Sobral Ribeiro para exercer a função de Chefe da Central de Informações (FG-4) da Prefeitura do Campus(PRC), ocupante do cargo de Mêcanico.
Dispensa a servidora Raimunda Barbalho de Costa da função de Chefe Central de Informações (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC), que ocupa o cargo de telefonista.
Designa a servidora Mona Lisa Lobo de Souza Choas para exercer a função de Coordenadora de Alocação e Uso (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de vinte e sete armários de madeira, por não mais apresentarem condições de uso. Determina o aproveitamento das madeiras pela marcenaria da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Francisco das Chagas Santana,ocupante do cargo de Vigilante,para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC) .
Dispensa,a pedido,o servidor Edson Martins Salomão,ocupante do cargo de Vigilante,da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC) .
Designa o servidor Francisco Sérgio da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Cícero dos Santos da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FSD (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Cícero dos Santos para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção do ICC (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Francisco Sérgio da Silva da função de Chefe da Seção de Manutenção do ICC (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campos, durante o período de férias do titular José Sérgio de Souza.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, tendo em vista o constante do memorando PAT 182/99, de 25/06/1999, de sessenta ventiladores de parede silencioso - cor branca -, marca Lorensid, que foram doados à FUB pela Finatec. Aloca os referidos bens na carga do Agente Patrimonial da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor João Francisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa à pedido, o servidor Lecy Ferreira Martins, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do campus, a partir 10/04/2007.
Dispensa o servidor Aderson Pereira Lima, ocupante do cargo de Contramestre, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do campus, a partir 10/04/2007.
Designa o Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, para exercer a função de Coordenador de Desenho, Reprografia e Cadastro da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FED da Prefeitura do Campus.
Designa o Servidor Sebastião Rodrigues da Cruz da função de Chefe da Oficina Mecânica (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Servidor Pedro Oliveira da função de Chefe da Oficina Mecânica (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Aprova a doação feita à Fundação Universidade de Brasília, pela Organização Pan Americana da Saúde, de um FORD WILLIS PICK-UP/76, placa nº CA-8247, devendo o referido veículo ficar na carga patrimonial da Prefeitura da Universidade de Brasília.
Designa o servidor Manoel Roque dos Santos para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 16/03/1998, o servidor Francisco Josino de Barros da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/BCE (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Concede aposentadoria ao Raimundo Cunha Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Vigilante, lotado no Serviço de Segurança e Fiscalização PRC, com fundamento no art 3º incisos de 1 a III, da EC nº 47/2005, acrescida da vantagem prevista no artº 62, da Lei nº 8.112/1990.
Designa o servidor Claudio Oliveira Arantes para exercer a função de Diretor de Planejamento (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 15/04/1996, o servidor Hailhi Lauriano Dias, da função de Diretor de Planejamento (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Dário de Sales Almeida, ocupante do cargo de Marceneiro, para exercer a função de Chefe da Seção de Marcenaria (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa à pedido, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramestre/Oficio, da função de Chefe da Seção de Marcenaria (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Júlio César Versiani Teixeira para exercer a função de Chefe da Seção de Serralheria (FG-6) da Prefeitura do Campus, a partir de 01/09/89. Designa o professor Otto Toledo Ribas para exercer a função de Chefe do Serviço de Obras (FG-3) da Prefeitura do Campus, a partir de 01/09/89. Designa o servidor José Osmar Fontenele Cavalcante para exercer a função de Chefe da Seção de Material (FG-6) da Prefeitura do Campus, a partir de 01/10/89.
Exonera, a pedido, a partir de 01/05/1996, a servidora Patrícia Motta Paes Pignataro, ocupante do cargo de Arquiteto NS D III, do Quadro Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Prefeitura do Campus.
Dispensa o Henrique Ewerton Pires, ocupante do cargo de Engenheiro/Área, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para exercer a função de Diretora de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa a servidoria Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, para responder como Coordenador de Gestão Administrativa da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Renan Mendes Rocha, de 05/03/2007 à 03/04/2007.
Dispensa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, da função de Coordenadora de Desenho, Reprografia e Cadastro da Prefeitura do Campus.
Concede aposentadoria ao servidor José Gonçalves da Silva Filho, ocupante do cargo de Contramestre, lotado na Prefeitura do Campus, com fundamento no art. 3º, incisos I a III, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 0047/2005, combinado com o art. 7º da Emenda Constitucional nº 0041/2003.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, ocupante do cargo de Pedreiro, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus, a partir de 05/04/2005.
Concede progressão funcional por Capacitação Profissional aos servidores da relação anexa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro. O anexo menciona os servidores a seguir. Lotados na Faculdade de Direito: Alaíde Coimbra da Silva, Francisca Campos de Paula; Lotados no Centro de Excelência em Turismo: Albanete Alves Burity; Lotados no Hospital Universitário de Brasília: Alcida Lima de Almeida, Fabiano José Queiroz Costa, Irene de Jesus Rodrigues, João Eudes Filho, Lucyana Bertoso de Vasconcelos Freire, Maria José Alves da Silva Martins, Maria Luzenira Rodrigues Braga, Paulo de Oliveira Martins Júnior, Raquel Peres da Silva, Willys Cardozo Bezerra; Lotados na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinaria: Andréia Alves Rosa; Lotados no Serviço de Patrimônio: Antuir José Gonçalves, Eudes de Queiroz E Silva, Ronaldo Maia; Lotados na Diretoria de Administração Acadêmica: Arnaldo Carlos Alves, Cláudia Beatriz de Oliveira Pio Fernandes Lopes, Cleonice Argenta Carlos, Dilmo Câmara de Souza, Dinuari da Rocha Souza; Lotados na Faculdade de Educação Física: David Pereira de Castro; Lotados na Biblioteca Central: Eudássio Moreira de Sousa, ânia Milca de Carvalho Malheiros, Valdinea Maria MAcedo Bezerra; Lotados no Departamento de Engenharia Elétrica: Evangelisto Mendes Barbosa; Lotados na Prefeitura do Campus: Geraldo Amorim da Silva; Lotados no Restaurante Universitário: Gerson Anselmo de Souza, Marani Bitencourt Bragança; Lotados na Faculdade de Medicina: Gilvan Laurentino da Silva; Lotados no Decanato de Administração e Finanças: Helio Marcos Neiva; Lotados no Banco Central: Limara Gouveia de Mattos Leme; Lotados no Departamento de Ciência da Informação e Documentação: Ivan Alves de Freitas; Lotados no Centro de planejamento: João Carlos Nogueira de Castilho, Luis Fernando de Paula Pinto; Lotados na Faculdade Arquitetura e Urbanismo: João de Souza Borges; Lotados na Diretoria de administração Academica: José Ari Milhomem Carvalhedo; Lotados no Instituto de Física: José das Dores Ferreira; Lotados na Diretoria de Administração de Pessoal: José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, Maria do Carmo Sarmento Gonçalves; Lotados no Instituto de Química: Josué de Lima Rodrigues; Lotados na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação: Lourival Milhomem Filho; Lotados na Faculdade de Ciência da Saúde: Lucio Neves Pereira; Lotados na Prefeitura do Campus: Lucia Leite de Mesquita Wolney, Marilda Cardoso Gualberto, Severino Herculano de Melo Filho, Weglisson Medeiros Ferreira; Lotados no Departamento de Sociologia: Luzia Alves dos Santos; Lotados no Intituto de Relações Internacionais: Maria Telma Bezerra Alves; Lotados no Serviço de Compra Internacionais: Maristela Elisabeth Ferreira Gehrmann; Lotados na Diretoria Técnica de Extensão: Marlene da Silva Bonfim; Lotados no Instituto de Ciências Biológicas: Nlma Pires da Silva; Lotados no Serviço de Segurança e Fiscalização: Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho; Lotados na Secretária de Recursos Humanos: Rosiane Dantas Couto Lopes; Lotados no Departamento de Matemática: Tânia Maria de Santana Sertão; Lotados na Diretoria de Recursos Materiais: Valéria Cristina de Siqueira Igreja Moreira; Lotados na Secretaria de Empreendimentos Imobiliarios: Viviane Vieira Coutinho Sabino.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de três aparelhos de televisão de 20 - marca Philips,que foram doados à FUB pela Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito . Aloca os referidos bens na carga do Agente Patrimonial da Prefeitura do Campus (PRC) .
Designa o Cícero dos Santos, ocupante do cargo de Eletricista, para exercer a função de Coordenador de Zeladoria da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Jumair de Arruda Rodrigues, ocupante do cargo de Jardineiro, da função de Coordenador de Zeladoria da Prefeitura do Campus.
Designa o Osvanildo Lourenso da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Ronaldo da Silva, ocupante do cargo de Eletricista/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Telefonia (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.
Designa o Aguinaldo Morais Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Edilmo Capistrano Uchôa, ocupante do cargo de Eletricista/Área, da função de Chefe da Seção de Instalação Telefônica (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.
Designa o Maurício Sabino de Araújo Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Joldete Novaes Braga para exercer a função de Supervisor de Segurança no Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Transfere dois cargos de Jardineiro da Prefeitura Universitária para o Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Biologia.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a partir de 06/01/98, o servidor Dorival Santos Souza da função de Supervisor de Segurança no Campus (FG.) da Prefeitura do Campus.
Designa o José Sérgio de Souza, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Cícero dos Santos, ocupante do cargo de Eletricista, da função de Chefe da Seção de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Remival Nunes Lemes, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Lecy Ferreira Martins, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Vicente de Pádua Justo Júnior, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Weglisson Medeiros Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Dionir Faria dos Santos, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos Silvestre de Souza, de 12/02/2007 a 13/03/2007.
Designa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretora de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Designa a Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Coordenadora de Operações da Prefeitura 1 do Campus.
Dispensa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, da função de Coordenadora de Operações da Prefeitura do Campus.
Concede aposentadoria ao servidor Hailhi Lauriano Dias, ocupante do cargo de Arquiteto NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação Serviço Administrativo da Prefeitura.
Designa o Servidor Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, para exercer a função de Chefe do Serviço de Infra Estrutura de Hidráulica e Elétrica (FG-1), da Prefeitura do Campus.