Designa o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe (FG-1) do ADM/Departamento de Administração.
Designa o servidor Bohumil Med, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, o servidor Gilberto Tristão, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe (FG-1) pro tempore do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa a pedido, a partir de 05/01/98, o servidor Conrado Jorge Silva de Marco, da função de Subchefe do Departamento de Música.
Prorroga para o ano de 2004 a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 11 da Resolução do CONSUNI n. 21/99, de 22/11/1999, transcrito a seguir: Para a avaliação da GED referente ao ano 2004 será considerada a avaliação discente.
Designa o servidor Vadim da Costa Arsky Filho, para exercer a função de Chefe do Departamento de Música.
Dispensa a pedido, a partir de 05/01/98, o servidor Ney Gabriel Salgado dos Santos, da função de Chefe Interino do Departamento de Música.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1950/1997 publicado no D.O.U. de 14/11/97, que nomeou Janine Brixner, para o cargo de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Designa o servidor Aldo de Queiroz e Silva - matrícula n. 126471, ocupante do cargo de Assistente em Administração, Bacharel em Direito, lotado no PAT/Serviço de Patrimônio - para, na condição de Defensor Dativo, acompanhar o Processo Administrativo Disciplinar n. 23106 004675/2003-15 e apresentar o competente Termo de Defesa Escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, devido ao fato de o servidor Ricardo Brilhante de Medeiros, matrícula n. 145602, ter sido declarado Revel por ato do Presidente da respectiva Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, por não ter atendido, no prazo legal, a citação que lhe foi feita por Edital.
Exonera, a pedido, a partir de 29/10/2003, o servidor Anderson de Souza Almada, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI, código de vaga n. 773039, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Vítor Salvador Picão Gonçalves, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenador de Extensão (FG-2) da FAV/Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, durante a ausência do Professor Juan José Verdésio Bentancurt, no período de 01/08/2003 a 31/01/2004.
Designa o servidor Mauro Teixeira dos Santos, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, para exercer a função de Coordenador Administrativo (FG-3) do SAM/Serviço de Assistencia Médica.
Exonera a pedido, a partir de 15/12/97, a servidora Maria Alice Soares, ocupante do cargo de Professor Auxiliar, código de vaga nº 312622, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Exonera a pedido, a partir de 09/12/97, o servidor Josias Moreira da Silva Filho, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 707950, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Adília Maria Vieira Bruno para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 314217, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Odontologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Sérgio Valmor Barbosa, ocorrida em 02/07/96.
Designa a servidora Tereza Neuma Leite de Mesquita, ocupante do cargo de Secretária Executiva, para exercer a função de Coordenadora de Análise de Processos (FG-1) da SRH/Secretaria de Recursos Humanos.
Nomeia Ximena Pamela Cláudia Díaz Bermúdez para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 631541, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, em vaga decorrente da aposentadoria de Ruth de A. C. Almeida, ocorrida em 20/10/92.
Designa o servidor Rogério Luiz Alves dos Santos, ocupante do cargo de Administrador, para exercer a função de Coordenador de Planejamento e Informações Gerenciais (FG-1) da SRH/Secretaria de Recursos Humanos.
Nomeia Ana Maria Teixeira Dias Santana para o cargo de Técnico de Laboratório/Banco de Sangue, código de vaga nº 687138, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Moacyr Pinheiro Menezes, ocorrida em 03/12/92.
Dispensa, a pedido, o servidor Rogério Luiz Alves dos Santos, ocupante do cargo de Administrador NS, da função de Coordenador de Análise de Processos (FG-1) da SRH/Secretaria de Recursos Humanos.
Nomeia Karin Eleonora Savio de Oliveira para o cargo de Professor Auxiliar, código de vaga nº 315033, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Nutrição, em vaga decorrente da exoneração de Mônica Cristina Karl, ocorrida em 13/02/96.
Nomeia André Luis Rossi de Oliveira para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 313421, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da aposentadoria de Manfredo Winge, ocorrida em 06/11/95.
Nomeia Eda de Castro Lucas de Souza para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 647426, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Planejamento e Administração, em vaga decorrente da Lei nº 8618/93, publicada no D.O.U. em 05/01/93.
Nomeia Wenceslau J. Goedert para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 631539, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, em vaga decorrente da aposentadoria de Rute D. de Oliveira, ocorrida em 27/08/92.
Dispensa a pedido, a partir de 19/11/97, a servidora Adalva Alcoforado Lacerda, da função de Secretária do Gabinete do Vice-Reitor.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia.
Dispensa a pedido, a partir de 12/06/97, a servidora Maria Madalena Maia, da função de Subchefe do Departamento de Economia.
Designa a servidora Eliana dos Reis Nunes, para exercer interinamente a função de Coordenadora do Curso de Graduação Noturno, do Departamento de Física.
Designa o servidor Geraldo José da Silva, para exercer interinamente a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Física.
Dispensa, a partir de 21/11/97, por término de mandato, o servidor Nilo Makiuchi, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Física.
Designa a servidora Diva do Couto Gontijo Muniz, para exercer a função de Subchefe do Departamento de História.
Designa a servidora Albene Mirian Ferreira Menezes, para exercer a função de Chefe do Departamento de História.
Dispensa, a partir de 22/12/97, por término de mandato, o servidor Amado Luiz Cervo, da função de Chefe do Departamento de História.
Dispensa a pedido, a partir de 28/11/97, o servidor Enoque Paulino de Albuquerque, da função de Chefe da Coordenadoria de Informação Gerencial, da Assessoria de Planejamento.
Nomeia José Carlos Gaspar para o cargo de Professor Titular, código de vaga nº 312713, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Mineralogia e Petrologia, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Ariplinio Antonio Nilson, ocorrida em 07/11/96.
Nomeia Leandro da Motta Oliveira para o cargo de Advogado, código de vaga nº 315347, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente do falecimento de Wanderval Alves da Costa, ocorrido em 26/08/95.
Nomeia Eduardo Pereira de Carvalho para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630867, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Armando Cantisano, ocorrida em 13/05/91.
Nomeia Sandra Renata Nakashoji para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630861, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Arlindo de Almeida Simões, ocorrida em 15/05/91.
Nomeia Elianete Ramos de Lemos para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630883, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Ben-Hur de Souza, ocorrida em 17/05/91.
Nomeia Lisandra Duran do Valle para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630889, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos E. de Lossio e Seiblitz, ocorrida em 13/05/91.
Nomeia Maria das Graças Vieira para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630900, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Dilson F. de A. Menezes, ocorrida em 17/05/91.
Nomeia Estela Maura Padilha para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630927, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernanda Eugenia Luz da Mota, ocorrida em 14/05/91.
Nomeia Simone Dias da Costa Dantas para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630846, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Amadeu Neves dos Santos Simas, ocorrida em 14/05/91.
Nomeia Neuza Alves Ferreira para o cargo de Técnico em Radiologia, código de vaga nº 630744, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Alberto Patrício André Gomes, ocorrida em 14/10/91.
Nomeia Nelson Bento dos Santos para o cargo de Técnico em Radiologia, código de vaga nº 630749, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Humberto Carlos S. B. Correa, ocorrida em 25/09/91.
Nomeia Antonio José Chaves Monteiro para o cargo de Advogado, código de vaga nº 312081, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Francisco Renato C. P. Filho, ocorrida em 05/07/96.
Nomeia Leandro Felipe Bueno para o cargo de Advogado, código de vaga nº 312356, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernando Augusto Pitol de Andrade, ocorrida em 14/04/92.
Nomeia Claisy Maria Marinho Araújo para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 632672, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, em vaga decorrente da aposentadoria de Heloisa Helena N. Sant'Ana, ocorrida em 19/04/93.
Nomeia Helena Maria Ramos Alves para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 631413, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, em vaga decorrente da aposentadoria de Juraci Dias Javier, ocorrida em 11/12/92.
Nomeia Carlos Alberto da Silva Oliveira para o cargo de Professor Titular, código de vaga nº 631519, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Maria E. de L. Martins, ocorrida em 22/12/92.
Nomeia Denise Costa Coitinho para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 315120, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Nutrição, em vaga decorrente da aposentadoria de Rodolfo Giugliano, ocorrida em 08/08/95.
Exonera a pedido, a partir de 03/12/97, a servidora Sônia Patrícia Figueiredo Pinheiro, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, código da vaga 630857, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da Professora Glória Pacita Fraguas Vázquez Gomes, matrícula nº 148083, referente ao período de 11/03/96 a 10/11/97, constante do processo nº 23106.003853/97-16.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da Professora Edna Gisela Pizarro, matrícula nº 147991, referente ao período de 27/02/96 a 26/10/97, constante do processo nº 23106.003829/97-23.
Nomeia Carla Costa Teixeira para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 707349, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Antropologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Mireya Suarez de Soares, ocorrida em 05/11/97.
Nomeia Paul Elliott Little para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 707324, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Antropologia, em vaga decorrente da exoneração de Maurício Lanski, ocorrida em 01/05/97.
Designa o servidor Almir de Campos Bruneti, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Letras.
Designa o servidor Henryk Siewierski, para exercer a função de Diretor do Instituto de Letras.
Nomeia Mariana Silva Melendez, candidata habilitada em 14º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório n. 1/2002, publicado no DOU de 09/05/2002, e Edital de Homologação n. 8/2002, publicado no DOU de 04/07/2002, para o cargo de Nutricionista NS A 1, código de vaga n. 771806, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Débora Cristina de Faria, ocorrida em 13/10/2003.
Dispensa, a partir de 02/12/97, por término de mandato, a servidora Alice Tamie Joko, da função de Vice-Diretora do Instituto de Letras.
Exonera, a pedido, a partir de 22/09/2003, o servidor Deiversandson de Arruda Ramos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI, código de vaga n. 773098, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a partir de 02/12/97, por término de mandato, a servidora Stella Maris Bortoni de F. Ricardo, da função de Diretora do Instituto de Letras.
Exonera, a pedido, a partir de 22/8/2003, o servidor Pedro Pereira Filho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI, código de vaga n. 773042, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Antonio Xavier de Campos, para exercer a função de Diretor da Fazenda Água Limpa.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo César Coutinho, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Designa o servidor Paulo Sérgio França, para exercer a função de Vice-Diretor, da Faculdade de Ciências da Saúde, com reserva de revogação (processo nº 23106.003842/97-91).
Designa o servidor Mourad Ibrahim Belaciano, para exercer a função de Diretor, da Faculdade de Ciências da Saúde, com reserva de revogação (processo nº 23106.003842/97-91).
Designa o servidor Gilberto Tristão, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para a função de Chefe (FG-1) pro tempore do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, a partir de 12/12/97, por término de mandato, o servidor Osmar Riehl, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe (FG-1) do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, a partir de 12/12/97, por término de mandato, a servidora Paulina de Freitas Targino, da função de Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde.
Nomeia Mônica Valero Singh, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 24/2003, publicado no DOU de 01/07/2003, e Edital de Homologação n. 26/2003, publicado no DOU de 14/10/2003, para o cargo de Professora Adjunta MSC 1 D DE, código de vaga n. 647423, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Farmacêuticas, em vaga decorrente da Lei n. 8.618/1993, publicada no DOU de 05/11/1993.
Designa o servidor Paulo Roberto Meneses, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Paulo Carlos Du Pin Calmon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do IPOL/Instituto de Ciência Política.
Designa o servidor José Carlos Gaspar, para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, a servidora Lúcia Merces de Avelar, ocupante do cargo de Professora Titular MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação (FG-2) do IPOL/lnstituto de Ciência Política.
Suspende o Ato da Reitoria n. 1.152/2002, publicado no DOU de 24/07/2002, por força da Decisão proferida pela 15ª Vara Federal nos autos do Processo n. 2002.34.00.039483-0, e estabelecendo os efeitos do Ato da Reitoria n. 0733/1991, publicado no DOU de 12/7/1991, até que sobrevenha nova decisão.
I- Dispensa o servidor Fernando Edmundo Chermont Vidal da função de Coordenador do Núcleo de Pesquisas para Habitação, vinculado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. II- Designa o servidor Antonio Jucá Filho, Coordenador do Núcleo de Pesquisas para Habitação, vinculado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares.
Dispensa, por falecimento, a servidora Ivone da Silva Alves, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária do Curso Noturno (FG-5) do IDA/Instituto de Artes.
Nomeia o Senhor Mauro Moura Severino, para exercer a função de Coordenador Acadêmico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, ocupante do cargo de Procurador Federal, da função de Coordenador do Contencioso (FG-1) da PJU/Procuradoria Jurídica.
Nomeia o Senhor Augusto Pinto da Silva Neto, para exercer a função de Coordenador Técnico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) da FEF/Faculdade de Educação Física.
Nomeia Pawel Jerzy Hejmanowski para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 312711, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Teoria Literária e Literatura, em vaga decorrente da aposentadoria de Lycia da Costa Eppinghaus, ocorrida em 16/03/95.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Henrique Azevedo, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) da FEF/Faculdade de Educação Física.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1849/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou Cleane Galdino Freitas do Nascimento, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2), pro tempore, do ECO/Departamento de Economia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1852/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou Enoy Teixeira de Oliveira Valeriano, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Francisco Gois de Oliveira, ocupante do cargo de Economista, da função de Assistente de Direção (FG-2) da FE/Faculdade de Educação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1864/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou Irani Rodrigues de Moura, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Designa a servidora Nereida Maria Santa Rosa Rodrigues, ocupante do cargo de Técnica em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Coordenadora Administrativa de Programas (FG-1) da DAlA/Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1857/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou João Augusto de Jesus Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Designa o servidor Otto Toledo Ribas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) da FAU/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1862/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou Luciliana Dias dos Santos Bastos, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Vicente de Paulo Quintelia Barcelios, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) da FAU/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1863/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou Roberta Delfino de Sousa, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Designa o servidor Paulo Afonso Francisco de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão do IPOL/Instituto de Ciência Política.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1848/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou Silvana Monteiro de Araújo, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 13/10/2003, a servidora Débora Cristina de Faria, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Nutricionista NS, código de vaga n. 771806, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1842/1997 publicado no D.O.U. de 30/10/97, que nomeou Sônia Marques da Silva Caetano, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.