Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 18/12/2005 a 01/01/2006.
Designa a servidora Held Barbosa de Souza, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Santanna Santos Costa, de 20/11/2006 a 19/12/2006.
Designa o servidor Jader Soares Marinho Filho, ocupante do cargo de Professor titular, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de afastamento da titular Sônia Nair Báo, de 03/05/2007 a 11/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa a Numa Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretária do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de licença médica da titular Maria Joana Martins.
Designa a servidora Sônia Nair Báo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa, a pedido, os professores Carlos André Ornelas Ricart e Carlos Roberto Félix, das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas e designa os professores Cesar Koppe Grisolia e Juvenil Enrique Cares para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Esta Resolução menciona a constituição do Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, detalhando sua: gestão; assessoramento; composição; designação de seus membros; funções do Comitê Assessor; mandato dos membros; e outras providências. Fica constituído na Universidade de Brasília o Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, como instrumento de gestão administrativa de pessoal nos termos da Portaria Interministerial n° 22, de 30/04/2007. O Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília BPEQ/UnB será gerido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE, assessorado por um Comitê Assessor. O Comitê Assessor será composto por quatro professores titulares ou associados, pelos decanos de graduação e pós-graduação e pelo Vice-Reitor, que o presidirá. Os professores componentes do Comitê Assessor deverão ser designados pelo CEPE, obedecendo à seguinte distribuição por área: Um professor da área de Ciências da Vida - IB, FAV, FCE, FEF, FM, FS ou FUP. II. Um professor da área de Ciências Exatas, da Terra e da Tecnologia - FGA, FT, IE, IF, lG ou lQ. III. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais 1 - FAU, FE, IdA, IH, IP ou IL. IV. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais lI - FAC, FACE, FD, ICS, IPOL ou IREL. São funções do Comitê Assessor: I. Propor ao CEPE diretrizes, baseadas em análises atualizadas de distribuição e alocação de vagas docentes, que orientem o gerenciamento do Banco de Professor Equivalente da UnB - BPEQ/UnB, no sentido de promover gradativamente a redução de carências nos quadros docentes das unidades/departamentos; reconhecer a diversidade do desempenho e das necessidades dos departamentos, para manter ou atingir a excelência do desempenho acadêmico tanto na graduação como na pós-graduação, e propiciar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa com qualidade. II. Analisar todas as solicitações de abertura de concurso para reposição de vagas do BPEQ/UnB e fazer recomendação fundamentada ao CEPE pela abertura ou não do concurso solicitado. lII. Recomendar ao CEPE a alocação de vagas eventualmente disponíveis no BPEQ/UnB. IV. Gerenciar a abertura de concursos públicos para professor titular, limitada a 10% do BPEQ/UnB, de modo a manter o equilíbrio na distribuição de professores titulares entre as unidades. Os membros do Comitê Assessor, exceto o Vice-Reitor, serão indicados pelo CEPE, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. Metade dos membros do Comitê Gestor, exceto o Vice-Reitor, deverá ter o mandato renovado anualmente. Na primeira composição do Comitê Gestor, os professores das áreas descritas nos incisos I e III do Art. 3° terão mandato de 01 (um) ano.
Designa os Professores Paulo César Motta e Maria Fernanda Nince Ferreira para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, na condição de representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os Professores Edivaldo Ximenes Ferreira Filho e Regina Helena Ferraz Macedo para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, na condição de representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a Sra. Maria Helena Pinheiro Monteiro da Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas para designa-lá para a Secretaria do Instituto de Artes e Arquitetura.
Designa Juanita Reito Figueiredo para responder pela Secretaria do Departamento de Biologia Vegetal.
Designa a Sra. Therezinha Isaia Paviani como Subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biologicas.
Designa a professora Linda Styer Caldas para exercer a função de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Maurício de Pinho Gama para exercer a função de representante do Departamento de Estatística junto a congregação de carreira dos cursos de Pós Graduação do Institutito de Ciências Biológicas.
Designa o professor José Luiz Hesketh para exercer as funções de Representante do Departamento de Psicologia do IB junto a Congregação de Carreira do Curso de Administração.
Designa o professor Henrique Krieger para exercer a função de Chefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Professor Jeferson Bastos Aragão para responder pela vice-direção do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a escriturária Marildes Luiza de Almeida para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas durante a ausência do titular.
Designa o Professor Laércio Leonel Leite para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal.
Designa o Professor Álvaro Tamayo Lombana para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Psicologia.
Designa o Professor Jorge Ponciano RIbeiro para exercer o cargo de SubChefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas a partir da data 24/05/1985.
Designa a professora Therezinha Isaia Paviani para exercer a função de chefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Luiz Pasquali para exercer a função de subchefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Professor Waldenor Barbosa da Cruz para exercer o cargo de chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Professor Carlos Roberto Felix para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a Professora Maria Ângela Guimarães Feitosa do Instituto de Ciências Biológicas a partir da data 24/05/1985.
Dispensa, a pedido, os servidores Regina Helena Ferraz Macêdo (ZOO) e Fabian Borghetti (CSF) das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 19/09/1995. Designa os servidores Fabian Borghetti (CSF) e Carlos Roberto Felix (CEL) para exercerem as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração. representando o conselho do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 19/09/1995, tendo em vista o constante do MEMO/IBD/136/95, datado de 19/09/1995.
Designa a servidora Cássia Rocha Bijos, para exercer a função de Secretário, no Instituto de Biologia.
Designa a servidora Albanete Alves Burity para a função de secretária do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa José Carvalhedo para exercer a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica, para atendimento do Instituto de Ciências Biológicas e Instituto de Psicologia.
Designa o professor Laércio Leonel Leite para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o professor Djalma José Muniz para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor Mundayatan Haridasan da função de Chefe do Departamento de Biologia Vegetal (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antonio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Sônia Nair Báo para exercer função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Laércio Leonel Leite para exercer função de Subchefe do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito os Atos da Reitoria nºs 503 e 552/89. Dispensa, a pedido, a professora Helena Luna Ferreira, da função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a professora Helena Luna Ferreira para exercer a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito os Atos da Reitoria nºs 502 e 550/89. Dispensa, a pedido, o professor Mundayatan Haridasan da função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antonio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Linda Styer Caldas para a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os servidores Lenise Aparecida M. Garcia e Iara Lucia Gomes Brasileiro como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, em representação aos docentes do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, os servidores Maria Sueli Soares Lopes e Juvenil Enrique Cares das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os servidores Carlos Roberto Félix (CEL) e João Carlos Hohl Abrahão (CFS) como membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Cooredenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 28/03/1996.
Designa a servidora Lurdes Isabel Velho do Amaral, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Biologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação - Noturno, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Roberto Brandão Cavalcanti, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Maria Joana Martins, para exercer a função de Secretária (FG-3), do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador de extensão do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Decanato de Extensão.
Designa, tendo em vista o constante do memorando IBD/085/99, a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Maria Elisa Ribeiro Calbo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Botânica (BOT) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa o servidor Marcos Antônio dos Santos Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (113) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o assistente Cynthia Maria Kyaw para a função de Coordenador de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas, conforme Memorando IBD nº 0061/2000.
Dispensa os professores Valdir Figueira Pessoa e Ivone Rezende Diniz das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os professores Carlos André Ornelas Ricart e Ricardo Bentes de Azevedo para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Francisco Kleber Martins de Azevedo, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental de Biologia (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa, a pedido, os professores Adalberto Corrêa Café Filho (IB/FIT) e Jaime Martins de Santana (IB/CEL) da função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) como representantes do Conselho de Instituto de Ciências Biológicas (IB). Designa os professores Jaime Martins de Santana (CEL) e Augusto César Franco (BOT) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa, a partir de 08/10/2003, o professor Lace Medeiros Breyer (BOT) para a função de representante do Instituto de Biologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Designa, a partir de 08/10/2003, a professora Helena Castanheira Morais (ECL) para a função de representante do Instituto de Biologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Designa a Professora Titular Sônia Nair Bao para responder, durante o período de afastamento da servidora Ivone Rezende Diniz, de 11/11/2005 a 20/11/2005, como Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Santanna Santos Costa, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa a servidora Maria de Nazaré Klautau Guimarães Grisólia, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno (FG-2) do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/07/2005.
Dispensa, por término de mandato, o professor Ricardo Bentes de Azevedo (GEM) da função de membro titular do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do IB/instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005. Dispensa, a pedido, o professor Jader Soares Marinho Filho (ZOO) da função de membro suplente do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do IB/instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005. Designa os professores Jader Soares Marinho Filho (ZOO) e Lúcia Helena Soares Silva (BOT) às funções de membros titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IB/Instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005.
Dispensa, a pedido, o professor Jader Soares Marinho Filho (ZOO) da função de membro titular do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 29/08/2005. Designar o professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles (NECBIO) à função de membro titular do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do IB/instituto de Ciências Biológicas, a partir de 29/08/2005.
Designa a servidora Cynthia Maria Kyaw, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 31/10/2007.
Designa as Professoras Élida Geralda Campos e Maria Joana Martins, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 24/05/2007.
Designar a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretária de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Dispensa, a pedido, a servidora Zulmira Guerrero Marques Lacava (GEN) da função de membro suplente junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Biológicas e designa a servidora Lourdes Isabel Velho do Amaral (BOT) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa as professoras Mercedes Maria da Cunha Bustamante/ECL e Egle Machado de Almeida Siqueira/CEL às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representantes do IB/Instituto de Biologia.
Designa as servidoras Maristela de O. Azevedo e Sônia Nair Báo como membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, representando o Instituto de Biologia.
Dispensa, a pedido, a professora Egle Machado de Almeida Siqueira/CEL da função de membro suplente da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante do IB/Instituto de Ciências Biológicas e designa o professor Carlos Roberto Felix/CEL para a função de membro suplente da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante da IB/Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Juvenil Enrique Cares para a função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, os professores Consuelo Medeiros Rodrigues de Lima e Paulo César Motta das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Graduação, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas e designa as professoras June Springer de Freitas e Nilda Maria Diniz para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Graduação, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os Professores Sônia Maria de Freitas e Miguel Ângelo Marini para as funções de Membros Titular e Suplente, respectivamente, na Câmara de Carreira Docente, representando o Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os Professores Paulo César Motta e Maria Fernanda Nince Ferreira para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, na condição de representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os Professores Renato de Oliveira Resende e Adalberto Corrêa Café Filho para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Biologia.
Dispensa, a pedido, o Professor José Roberto Pujol Luz da função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, na condição de representante do Instituto de Ciências Biológicas e designa a Professora Egle Machado de Almeida para a função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, na condição de representante do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os Professores Paulo César Motta e Lúcia Helena Soares e Silva para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, na condição de representantes do Instituto de Ciências Biológicas e torna sem efeito a Resolução do CEPE n. 133/2012, de 04/06/2012.
Designa o Prof. Elliot Watanabe Kitajina para responder pela Direção do Instituto de Ciências Biológicas, durante periodo de ferias do titular.
Designa a professora Kumiko Mizuta, para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Chaw-Shung Huang para o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Felizardo Penalva da Silva para o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor José Gilberto Aucélio para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Celso Chiarini para a função de Representante do Departamento de Estatística, junto à Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Linda Styer Caldas para exercer a função de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Thimothy Martin Mulholland para exercer a função de chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a Professora Iris Ferrari para exercer, pelo período de 2 anos, a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1),do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/02/90.
Designa o professor Lacê Medeiros Breyer para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o Servidor João Rios Mendes para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Departamento de Fitopatologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa Maria Aparecida do Nascimento e Braga da função de Secretária do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas e designa Maria Helena de Camargo Souza para essa função.
Designa a servidora Maria Clotilde Henriques Tavares, para a função de Coordenadora do Centro de Primatologia, do Instituto de Biologia, junto a Fazenda Água Limpa.
Designa a servidora Mariana de Souza Castro, para exercer a função de Coordenador Noturno de Graduação, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Francisco Pereira Cupertino para representar, no Conselho de Ensino e Pesquisa, as Congregações de Carreira dos cursos que têm como unidade predominante o Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Jeferson Bastos Aragão da função de Chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Marcos Duarte Maia para exercer a função de Representante do Departamento de Matemática junto à Congregação de Carreira do Curso de Graduação em Ciências Biológicas do IBD.
Dispensa, por pedido, a professora Marinalva L. F. Bakusis, da função de Representante do Departamento de Química junto à Congregação de Carreira do Cuso de Graduação em Ciências Biológicas do IBD.
Designa o professor Carlos Médicis Morel do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES visando o desenvolvimento do Curso de Pós-Graduação em Biologia Molecular.
Designa o professor Bráulio Magalhães Castro do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando o desenvolvimento de pesquisa no Laboratório de Neurobiologia.
Designa o professor Carlos Alberto Vieira para responder pela Direção do Instituto de Biologia durante a ausência do titular.
Designa o Prof. Elliot Watanabe Kitajina para responder pela Chefia do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, durante periodo de ferias do titular.
Designa o Prof. José Carmine Dianese do Instituto de Ciências Biológicas, para executor do Convênio do cadastro nº 81.285.
Designa o professor Carlos Medicis Morel para representante do Departamento Biologia Celular na Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Kleber Ferreira Costa da função de Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 09/06/93.
Designa Maria Jânia Rodrigues Ferreira para exercer a função de Assistente.
Dispensa, por término, a partir de 01/06/1998, os servidores Wilma Rose Coelho Ribeiro (IB/FIT) e Sônia Nair Báo (IB/GRM) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Biologia junto ao Conselho de Administração. Designa, a partir de 01/06/1998, os servidores Valdir Filgueiras Pessoa (IB/FIS) e Ivone Rezende Diniz (IB/ZOO) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Biologia junto ao Conselho de Administração.