Designa a servidora Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida, Vice-Diretora da Faculdade de Educação, ocupante do cargo de Professora Adjunta NS, para responder como Diretora da FE/Faculdade de Educação, durante o período de férias do Diretor Erasto Fortes Mendonça, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.
Designa o Professor Carlito Roberto Zanetti para responder pela Chefia do Departamento de Economia durante o afastamento do titular.
Designa o Professor José Alberto Vivas Veloso para responder pela Chefia do Departamento na ausência do titular.
Designa o Escriturário Sebastião Cordeiro Cavalcante, para responder pela Secretaria do Departamento de Geografia e História do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Advogado, Dr. Wanderval Alves da Costa, para sem prejuízo de suas atividades, substituir o Procurador-Geral, Dr. Miguel Joaquim Bezerra, em férias, pelo período de 02/01/1995 a 10/02/1995.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 120/73 e prorroga a licença do Professor Carlos Antonio de Moura por mais 12 meses.
Designa o Secretário D-1 do Departamento de Engenharia Mecânica, Rubem Nilo Vasconcelos, para responder pela Secretaria da Faculdade de Tecnologia, durante o afastamento do seu titular em gozo de férias.
Designa o Professor George Raulino para exercer as funções de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa a Professora Meirione Costa e Silva para responder pela Chefia do Departamento de Medicina Complementar durante o afastamento do titular.
Designa o Supervisor Referência B-2, Raimundo Cosmo de Lima para responder pela chefia do Serviço de Proteção ao Patrimônio durante o afastamento do titular.
Designa a Escriturária Referência 1, Dunalva Ubaldina Moreira, para responder pela Secretaria do Departamento de Arquitetura e Urbanismo durante o afastamento do titular.
Designa o professor Luis Otávio M. de Sousa Carmo, para responder pela Direção do Instituto de Letras.
Designa, o Escriturário referência 4, Adauto Machado Braga, para responder pela Secretaria do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Artes e Arquitetura, durante a ausência do titular em gozo de férias.
Designa o servidor Achiles Yamaguchi para responder pela Auditoria durante as férias do titular, no período de 02/01/92 a 31/01/92.
Designa o Assistente em Administração Pedro Alves do Lago para substituir Eurides Araújo Costa Pessoa, na função de Chefe da Subsecretaria de Comunicação Administrativa (SCA), pelo período de 21/11/2005 a 20/12/2005, relativo ao período de férias da referida servidora.
Designa, de 05/12/2005 a 03/01/2006, período de férias de Jorge Fernando Valente de Pinho, a Professora Adjunta Francy Soares Bogosian para responder como Chefe do Departamento de Administração (ADM).
Designa a Secretária-Executiva Edna Leoni da Cunha Camilo para, no período de férias do servidor Lucas Vieira Barros, Titular, de 17/11/2005 a 31/12/2005, para responder como Chefe do Observatório Sismológico (SIS).
Designa a Procuradora Federal Cíntia Tereza Gonçalves Falcão para responder pela Procuradoria Geral da Universidade de Brasília durante as férias do titular, de 02/01/2006 a 13/01/2006.
Designa o Assistente em Administração Aldo de Queiroz e Silva para responder como Chefe do Serviço de Patrimônio Mobiliário da Diretoria de Recursos Materiais (DRM), durante o período de férias do servidor Eudes de Queiroz e Silva, de 08/02/2006 a 09/03/2006.
Designa a Assistente em Administração Vilma Silva Rodrigues para responder, durante o período de férias do servidor Afonso de Souza, de 05/12/2005 a 24/12/2005, como Coordenadora de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos (SRH).
Designa a Administradora Sebastiana Maria Soares Teixeira Vogado, durante os períodos de férias do servidor Ailson Aristarco de Souza, a saber: de 24/01/2005 a 02/02/2005; de 21/07/2005 a 30/07/2005; e de 03/11/2005 a 12/11/2005, para responder como Coordenadora do Sistema de Informação de Pessoal, da Secretaria de Recursos Humanos (SRH).
Designa o servidor Ivan Alves de Freitas, Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, durante o período de férias da titular Maria de Fátima Procópio, de 02/01/2006 a 21/01/2006.
Designa o servidor Claudiney Rodrigues Alves, Enfermeiro/Área, para responder como Chefe do Centro de Enfermagem e Tratamento Intensivo do Hospital Universítário de Brasília, durante o período de férias do titular Josilene Albino de Freitas, de 15/01/2006 a 29/01/2006.
Designa o servidor José Mascarenhas da Silva, Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Diretor Adjunto de Assuntos Administrativos do Hospital Universitário de Brasilia, durante o período de férias da titular Elaine Almeida Ribeiro Mendes, de 16/01/2006 a 04/02/2006.
Designa a servidora Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Diretora da Faculdade de Educação, durante o período de férias do titular Erasto Fortes Mendonça, de 02/01/2005 a 31/12/2005.
Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 18/12/2005 a 01/01/2006.
Designa a Professora Adjunta Ione de Fátima Oliveira para Chefe do Departamento de História durante o período de férias do titular Wolfgang Adolf Karl Dopke, de 03/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Aderson Pereira Lima, ocupante do cargo de Contramestre, para responder como Chefe da Seção de Pintura da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Gonçalves da Silva Filho, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Barnabé João de Araújo, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Secretário da Diretoria de Contabilidade e Finanças, durante o período de férias da titular Elizabete Maria de Jesus, de 02/02/2006 a 03/03/2006.
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, durante o período de férias da titular Rosana Andréa Costa de Castro, de 01/02/2006 a 28/02/2006.
Designa a servidora Ivanita Pacheco Alves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente de Cadastro Funcional da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias da titular Glória Janda Parente Timbó, de 02/01/2006 a 15/01/2006.
Designa de 18/07/2006 a 06/08/2006, o servidor Fernando Glaydson Xavier de Lima, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, para responder como Chefe da Divisão de Serviços Gerais da Biblioteca Central, durante férias do titular Walter Antunes Barrense.
Designa de 17/07/2006 a 23/07/2006, o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante férias do titular Mauro Henrique de Castro.
Designa de 10/07/2006 a 08/08/2006, a servidora Elisabeth de Araújo Ferreira, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia, para responder como Prefeita do Campus, durante férias do titular Antônio Wilson Botelho de Sousa.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicólogo/ Área, para responder como Chefe (CD-4) da Assessoria de Assuntos Internacionais, durante o período de férias do titular Noraí romeu Rocco, de 12/12/2006 a 22/12/2006.
Designa o servidor Josimar dos Santos Ginçalves , ocupante do cargo de Servente de Limpeza, para responder como Chefe do Centro de Engenharia de Equipamentos (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias da titular Melissa Emmanuele Alexandre Matos, de 6/11/2006 a 20/11/2006.
Designa a servidora Held Barbosa de Souza, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Santanna Santos Costa, de 20/11/2006 a 19/12/2006.
Designa a servidora Janne Curry Nasser, ocupante do cargo de Bibliotecário/ Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Auxílio ao Usuário (FG-1) da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Jefferson Higino Dantas, de 16/11/2006 a 5/12/2006.
Designa o servidor Willams Andrade de Freitas, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Orientação e Supervisão das Avançadas (FG-1) da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias da titular Elizabeth Oliveira Santos, de 15/12/2006 a 24/12/2006.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicólogo/ Área, para responder como Chefe (CD-4) da Acessoria de Assuntos Internacionais, durante o período de férias do titulaar Noraí Romeu Rocco, de 22/01/2007 a 10/02/2007.
Designa a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decana de Extensão (CD-3), durante o período de férias da titular Leila Chalub Martins, de 15/12/2006 a 24/12/2006.
Designa o servidor Gernico Duarte Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe (FG-1) do Serviço de Compras Nacional, durante o período de férias do titular Kleber Sebastião Rodrigues, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa a servidora Laura Maria Coutinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora (CD-4) da Faculdade de Educação, durante o período de férias da titular Inês Maria Marques Zanforlin de Pires de Almeida, de 16/11/2007 a 18/11/2007.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe (CD-4) do Gabinete do Reitor, durante o período de férias da titular Maria Jaci Toffano, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor Rodrigo Luiz dos Santos, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Secretário de Recursos Humanos (CD-4), durante o período de férias da titular Glória Janda Parente Timbó, de 08/01/2007 a 19/01/2007.
Designa a servidora Deusuita Glórias Reis, ocupante do cargo de Técnico em Microfilmagem, para responder como Chefe do Serviço de Microfilmagem (FG-3) do Centro de Documentação da UnB, durante o período de férias da titular Maria de Fátima Chaves Moura, de 08/01/2007 a 27/01/2007.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de férias da titular Mário Diniz de Araújo Neto, de 16/01/2007 a 06/02/2007.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 20/12/2006 a 29/12/2006.
Designa o servidor Luiz Cláudio Gregório, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias da titular Laene Pedro Gama, de 03/07/2006 a 01/08/2006.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, de 02/01/2007 a 15/02/2007.
Designa a servidora Albanete Alves Burity, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretora do Centro de Excelência em Turismo, durante o período de férias da titular Núvia David Macedo, de 08/01/2007 a 16/01/2007.
Designa o servidor Neymar Pascoal Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias do titular Júlio César Goular Garay, de 16/02/2007 a 02/03/2007.
Designa o servidor Eduardo Freitas da Silva, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Estatística, durante o período de férias da titular Claudete Ruas, de 25/12/2006 a 01/01/2007.
Designa o servidor José Marques da Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de segurança do Campus, durante o período de férias do titular Joldete Novaes Braga, de 10/01/2007 a 08/02/2007.
Designa o servidor Josué Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Subcoordenador de proteção ao patrimônio da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Vicente de Pádua Justo Júnior, de 10/01/2007 a 08/02/2007.
Designa de 1º/08/2006 a 10/08/2006, o servidor Francisco Neto da Silva Júnior, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretário da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante férias do titular João de Souza Borges.
Designa de 03/07/2006 a 14/07/2006, o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos do Centro de Informática, durante férias do titular Chicre Rachid.
Designa a servidora Liliane Maria Belo do Amaral, Assistente em Administração, para responder como Assistente (FG-2) do Instituto de Ciências Humanas, durante os períodos de férias e de Licença Capacitação da titular Adalva Alcoforado Lacerda, de 03/07/2006 a 09/07/2006, e de 25/07/2006 a 22/08/2006.
Designa Arley Marques Cançado, Assistente em Administração, para responder como Vice-Reitor durante as férias do titular Carlos Vieira Motta, de 1º/09/2006 a 20/09/2006, UnBDOC nº 54328/2006.
Designa Gilberto Antunes Chauvet, Professor Adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, durante as férias da titular Alice Tamie Joko, de 07/08/2006 a 05/09/2006.UnBDOC nº 55941/2006.
Designa Elson Rodrigues de Souza, Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Assessor do Reitor durante o período de férias do titular Wilton Barroso Filho, de 20/07/2006 a 18/08/2006. UnBDOC nº 57816, de 14/08/2006.
Designa Flávia Ribeiro Machado, Assistente em Administração, para responder como Assessora do Reitor, durante as férias da titular Ermelina da Silva Paula, de 11/09/2006 a 10/10/2006.
Designa Aderson Pereira Lima, Contramestre, para responder como Chefe da Seção de Pintura da Prefeitura do Campus, durante as férias e licença especial do titular José Gonçalves da Silva Filho, de 04/09/2006 a 03/10/2006 e de 04/10/2006 a 03/12/2006, respectivamente.
Designa de 16/10/2007 a 14/11/2007, o Doutor Humberto de Freitas Diniz para responder como Presidente da Junta Médica Oficial do Decanato de Assuntos Comunitários, durante férias do titular Nilton Farias Pinto.
Designa a servidora Maria Bernadete Cota Rolins, para responder como Diretora do Centro de Documentação da UnB, durante o período de férias do titular José Carlos Andreoli, de 5/11/2007 a 14/11/2007.
Designa o servidor Jeiferson Higino Dantas para responder como Diretor da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Maria José Moreira Serra da Silva, de 3/12/2007 a 17/12/2007.
Designa a servidora Selma Janes Regino, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Administração da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Eudásio Moreira de Sousa, de 19/11/2007 a 3/12/2007.
Designa a servidora Maria do Coração de Jesus O. Frazão, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para responder como Secretária do Centro de Documentação da UnB, durante o período de férias da titular Maria Bernadete Cota Rolins, de 10/10/2007 a 20/10/2007.
Designa o servidor Fernando Jorge Rodrigues Neves, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Diretor da Faculdade de Tecnologia,durante o período de férias do titular Humberto Abdalla Júnior, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa o servidor Suamir Jorge de Azevedo Campos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, durante o período de férias do titular Wellington Ferreira, de 9/4/2007 a 23/4/2007.
Designa o servidor Júlio César Goulart Garay, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Diretor da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias do titular Arnaldo Carlos Alves, de 22/1/2008 a 5/2/2008 e de 27/2/2008 a 13/3/2008.
Designa a servidora Rita de Cássia Rosa Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Compras Nacionais, durante o período de férias do titular Kleber Sebastião Rodrigues, de 14/1/2008 a 12/2/2008.
Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo do Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia, durante o período de férias do titular Edna AIci Beserra Torres, de 2/1/2008 a 11/1/2008.
Designa a servidora Maria Inês Gandolfo Conceição, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do titular Balsem Pinelli Júnior, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa a servidora Juana Maria Siqueira Rabelo, ocupante do cargo de Psicólogo/Area, para responder como Gerente de Ingresso e Movimentação da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Thelmo Rocha da Silva, de 10/12/2007 a 19/12/2007.
Designar o servidor Arley Marques Cançado, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente do Vice-Reitor durante o período de férias da titular Cleide Riva Valina Cotrim, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Domingas Teixeira Carneiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretária do Departamento de Serviço Social, durante o período de férias da titular Angélica Guedes Dantas, de 31/12/2007 a 19/1/2008.
Designa a servidora Luciente Sabino Cardoso, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Secretária da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, durante o período de férias do titular João Carlos Hecker Zambrano, de 29/06/2007 a 23/07/2007.
Designa o servidor Francisco Neto da Silva Júnior, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretário da Faculdade de Arquiterura e Urbanismo, durante o período de férias do titular João de Souza Borges, de 09/07/2007 a 18/07/2007.
Designa a servidora Maria Auxiliadora Frajorge, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Secretária do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, durante o período de férias do titular Ivan Alves de Freitas, de 02/07/2007 a 21/07/2007.
Designa o servidor Leonam Luiz Guimarães, ocupante do cargo de Técnico em contabilidade, para responder como Chefe do Serviço e Suporte, durante o período de férias do titular Maurício Victorino de Carvalho, de 02/07/2007 a 31/07/2007.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor associado, para responder como Decano de de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de férias do titular Marcio Martins Pimentel, de 22/07/2007 a 31/07/2007.
Designa o servidor Armando de Azevedo Caldeira Pires, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Decano de de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de férias do titular Marcio Martins Pimentel, de 12/07/2007 a 21/07/2007.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-1) durante o período de férias da titular Marisete Peralta Safons, de 06/07/2007 a 20/07/2007.
Designa o servidor George Freitas Von Borries, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para responder como Chefe do Departamento de Estatística (FG-1) durante o período de férias da titular Maria Amélia Biagio, de 20/07/2007 a 30/07/2007.
Designa o servidor Eduardo Freitas da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Estatística (FG-1) durante o período de férias da titular Maria Amélia Biagio, de 01/08/2007 a 04/08/2007.
Designa o servidor Manoel Rodrigues Siqueira, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-4) durante o período de férias da titular Nyceia Alzira Ribeiro Prata, de 16/07/2007 a 04/08/2007.
Designa a servidora Sueli Salles Euzébio, ocupante do cargo de Assistente Social, para responder como Chefe do Serviço de Programas de Desenvolvimento Social (FG-1), durante o período de férias da titular Ariadna Aparecida Rodrigues Nunes, de 16/07/2007 a 27/07/2007.
Designa a servidora Mariangela da Cunha Rodovalho, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Diretora do Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos (FG-1), durante o período de férias do titular Francisco Assis Lima, de 04/07/2007 a 31/07/2007.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder corno Diretor do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 01/08/2007 a 15/08/2007.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 24/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Vilma Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Coordenadora de capacitação da Secretária de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Afonso de Souza, a partir de 25/04/2007 a 04/05/2007.
Designa a servidora Valéria Cristina de Siqueira Igreja Moreira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Secretária da Diretoria de Recurtos Materiais, durante o período de férias da titular Isabel do titular Márcio Martins Pimentel, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicólogo, para responder como Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais, durante o período de férias do titular Noraí Romeu Rocco, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Maria Teresa Ferlini Machado, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe da Divisão de Referência da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Janne Curry Nasser, de 05/03/2007 a 19/03/2007.
Designa o servidor WegIisson Medeiros Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Prefeito da Prefeitura do Campus (CD-.4), durante o período de férias do titular Antônio Wilson Botelho de Sousa, de 13/08/2007 a 11/09/2007.
Designa a servidora Maria José Fagundes, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/HUB da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Geraldo Pires de Araújo, de 09/07/2007 a 23/07/2007.
Designa o servidor José Ricardo Peixoto, ocupante do cargo de Professor associado, para responder como Diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, durante o período de férias do titular Ricardo Titze de Almeida, de 02/01/2007 a 15/01/2007.
Designa a servidora Selma Janes Regino, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Chefe da Divisão de Acervo Geral da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Miriam Furtado de Mendonça, de 05/02/2007 a 06/03/2007.
Designa a servidora Yara Rodrigues de Borba, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Assistente de Direção da Faculdade de Tecnologia, durante o período de férias da titular Maria Williani da Silva, de 02/04/2007 a 01/05/2007.