Designa a servidora Francy Soares Bogosian, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Administração, durante o período de férias do titular Jorge Fernando Valente de Pinho, de 15/01/2007 a 29/01/2007.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 08/02/2007 a 19/02/2007.
Designa a servidora Ana Teresa Athayde Colnago, ocupante do cargo de Economista, para responder como Chefe do Serviço de Acompanhamento Orçamentário do Decanato de Administração, durante o período de férias do titular Walter Antônio Teixeira, de 01/02/2007 a 02/03/2007.
Designa o servidor Arley Marques Cançado, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado na Vice-Reitoria, para responder como Assistente do Vice-Reitor, durante o período de férias da titular Cleide Riva Valina Cotrim, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa a servidora Veruska Albuquerque Pacheco, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Assistente de Gestão e Planejamento do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de férias da titular Maria Marinalva de França, de 15/02/2007 a 06/03/2007.
Nomeia Maria Nilda Silva Nascimento, assistente em Administração, para responder como Secretária (FG-3) do Instituto de Ciências Humanas, durante as férias da titular, Liliane Maria Belo do Amaral, no período de 10/07/2006 a 24/07/2006.
Designa Ivan Alves de Freitas, Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, durante as férias da titular, Maria de Fátima Procópio, a partir de 14/08/2006 a 23/08/2006, UnBDOC nº 56811/2006.
Designa Jaqueline Ferreira Sarmento, Administradora, para responder como Chefe do Serviço de Planejamento Orçamentário do Decanato de Administração, durante as férias do titular Sérgio da Costa Ferreira, de 04/09/2006 a 23/09/2006. Memorando DOR nº 29, de 17/08/2006.
Designa Marcelo da Silva de Araújo Tavares, Professor Adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante as férias do titular Balsem Pinelli Júnior, de 02/10/2006 a 16/10/2006.
Designa o servidor Walter Antunes Barrense, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Administração da Biblioteca Central (FG-1), durante o período de férias do titular Eudásio Moreira de Souza, de 06/08/2007 a 20/08/2007.
Designa a servidora Elza Ferreira Noronha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora Adjunta de Serviços Assistênciais do Hospital Universitário de Brasíiia (CD-4), durante o período de férias do titular Gustavo Adolfo Sierra Romero, de 09/07/2007 a 22/07/2007.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de férias do titular Estevão Chaves de Rezende Martins, de 5/11/2007 a 19/11/2007.
Designa o servidor Erico Paulo Siegmar Weidle, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Reitor da Universidade de Brasília (CD-1), durante o primeiro dia de férias do titular Timothy Martin Mulholland, em 18/07/2007.
Designa o servidor Rubens Mota Campos, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Decano de Assuntos Comunitários (CD-3), durante o período de férias do titular Pedro Sadi Monteiro, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Maria Amélia Biagio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 16/07/2007 a 19/07/2007.
Designa o servidor Vivalde Raimundo de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Transportes do Hospital Universitário de Brasília (FG-2), durante o período de férias do titular Pedro Jézu de Andrade e Souza, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa o servidor Jefferson de Jesus Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário da Diretoria de Desenvolvimento Social, durante o período de férias do titular Luis Fernando Amaral Silva, de 7/1/2008 a 27/1/2008.
Designa o servidor Edivanildo de Albuquerque Martins, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Desenvolvimento Social durante o período de férias do titular Rubens Mota Campos, de 2/1/2008 a 18/1/2008.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciência Exatas, durante o período de férias do titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 16/07/2007 a 25/07/2007.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de máquina copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 02/07/2007 a 11/07/2007.
Designa o servidor José da Fonseca Ferreira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor da Faculdade de Comunicação (CD-4) durante o período de férias da titular Dácia Ibiapina da Silva, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa o servidor Wilson Trajano Filho, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Chefe do Departamento de Antropologia (FG-1) durante o período de férias da titular Lia Zanotta Machado, de 19/07/2007 a 07/08/2007.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física (FG-2) durante o período de férias da titular Ana Cristina de David, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Eliete Neves da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Odontologia (FG-1) durante o período de férias do titular Antonio Carlos Elias, de 01/07/2007 a 04/08/2007.
Designa a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/PRC da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Osmar Benetis, de 3/12/2007 a 22/12/2007.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Gabinete do Reitor durante o período de férias da titular Maria Jaci Toifano, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa o servidor Neymar Pascoal Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Registro e Documentação da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias do titular José Candido Rocha, de 2/1/2008 a 21/1/2008.
Designa o servidor José Curcino de Morais Sobrinho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor da Fazenda Agua Limpa, durante o período de férias do titular Robson Figueiredo Cunha, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designar a servidora Josilene Albino de Freitas Lima, ocupante do cargo de Enfermeiro/Area, para responder como Chefe do Centro de Enfermagem em Tratamento Intensivo do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias do titular Claudiney Rodrigues Alves, de 15/12/2007 a 29/12/2007.
Designar o servidorecker João Carlos H Zambrano, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade do Agronomia e Medicina Veterinária, durante o período de férias do titular Max da Costa Oliveira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Francisca das Chagas Morais, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Assistente do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Valdeci da Silva Reis, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa o servidor Tarcílio Severino Dias, ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, para responder como Chefe do Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular João Batista de Freitas Brasil, de 2/1/2008 a 21/1/2008.
Designa a servidora Vilma Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Coordenadora de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de licença prêmio e férias 1 do titular Afonso de Souza, de 19/11/2007 a 22/12/2007.
Designa o servidor Juvenil Enrique Cares, ocupante do cargo de Professor Associado, para responder como Chefe do Departamento de Fitopatologia (FG-1), durante o período de férias da titular Marisa Alvares da Silva Velloso Ferreira, de 7/2/2008 a 12/2/2008.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, de 3/3/2008 a 12/4/2008.
Designa o servidor João Francisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco das Chagas Santana, de 10/2/2008 a 10/3/2008.
Designa a servidora Chang Chung Yu Dorea, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Chefe do Departamento de Matemática (FG-1), durante o período de férias do titular Nigel John Edward Pitt, de 30/12/2007 a 28/1/2008.
Designa o servidor Rubens Mota Campos, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Decano de Assuntos Comunitários, durante o período de férias do titular Pedro Sadi Monteiro, de 24/3/2008 a 7/4/2008.
Designa o servidor Paulo Enéas da Silva Paranhos Neris, ocupante do cargo de Procurador Federal, para responder como Procurador Geral da Procuradoria Jurídica, durante o período de férias do titular José Weber Holanda Alves, de 2/1/2008 a 6/1/2008.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicóloga, para exercer a função de Diretora (CD-4) da INT/Assessoria de Assuntos Internacionais, durante o período de férias do servidor José Flávio Sombra Saraiva, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.