Designa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Educação Física (CD-4) durante o período de férias do titular Jônatas de França Barros, de 23/07/2007 a 06/08/2007.
Designa o servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, para responder como Coordenador de Apoio Técnico da Faculdade de Educação Física (FG-4) durante o período de férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa o servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, para responder como Coordenador de Apoio Técnico (FG-4) da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor assistente, para responder como Diretor da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jonatas de França Barros, de 02/01/2007 a 11/01/2007.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, de 02/01/2007 a 15/02/2007.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-1) durante o período de férias da titular Marisete Peralta Safons, de 06/07/2007 a 20/07/2007.
Designa o servidor Manoel Rodrigues Siqueira, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-4) durante o período de férias da titular Nyceia Alzira Ribeiro Prata, de 16/07/2007 a 04/08/2007.
Designa o servidor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Centro Olímpico (FG-1) da FEF/Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa, de 14/1/2004 a 27/2/2004.
Designa Eduardo Meneses Chaperman, Técnico de Laboratório, para responder como Secretário da Faculdade de Educação Física, durante as férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 10/07/2006 a 08/08/2006. Memorando FEF nº 290, de 03/08/2006.
Designa o servidor Lauro de Campos Dourado, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Nycéia Alzira Ribeiro Prata, de 02/01/2007 a 11/01/2007.
Designa a servidora Lúcia Kobayaschi, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Secretária da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Roberto de Azevedo Dantas, de 11/12/2006 a 07/01/2007.
Designa o servidor Josino Ferreira, ocupante do cargo de Operador de máquina operadora, para responder como Assistente de direção da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Judite Maria de Jesus Siqueira, de 01/02/2007 a 02/03/2007.
Designa o servidor Jake Carvalho do Carmo, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Diretor da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jonatas de França Barros, de 12/01/2007 a 31/01/2007.
Designa a servidora Júlia Aparecida Devide Nogueira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular André Luiz Teixeira Reis, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor David Pereira de Castro, ocupante do cargo de Técnico em Audiovisual, para responder como Secretário-Geral da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Judite Maria de Jesus Siqueira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Harley Azevedo Júnior, ocupante do cargo de Técnico em laboratório, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Nycéia Alzira Ribeiro Prata, de 04/12/2006 a 23/12/2006.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física (FG-2) durante o período de férias da titular Ana Cristina de David, de 16/07/2007 a 30/07/2007.