Dispensa, a pedido, da função de Diretor de Transporte e Segurança da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005, o servidor Francisco Joaquim de Sousa.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabete de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretora de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Weglisson Medeiros Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus.
Designa o José Sérgio de Souza, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campos, durante o período de férias do titular José Sérgio de Souza.
Suspende a realização de eventos festivos em espaços físicos do Campus Universitário Darcy Ribeiro e dá outras providências. Suspende a realização de eventos festivos e assemelhados nas instalações acadêmicas do Campus, inclusive na circulação interna dos edifícios, até que o Conselho Administrativo discipline a matéria. Restringe a realização de eventos que envolvam propaganda, venda de ingressos e de bebidas alcoólicas ao Centro Comunitário Athos Bulcão, sob a supervisão do Decanato de Assuntos Comunitários. Delega aos decanos e aos diretores das unidades acadêmicas e administrativas a competência de autorizar a realização de confraternizações de pequeno porte em ambientes fechados, internos aos espaços pelos quais são responsáveis. O dirigente que autorizar a confraternização também é responsável por assegurar as condições adequadas à realização do evento - sem prejuízo das atividades acadêmicas em curso - e pelo seu encerramento até às 21 horas. Orienta a Prefeitura do Campus para que, por meio da CPP, investigue indícios de irregularidades na organização de eventos e impeça a sua realização pelos meios legais apropriados. Determina à Comissão de Processo Disciplinar a apuração imediata de responsabilidades por todo e qualquer descumprimento do presente Ato e a aplicação das penas cabíveis. Determina que os casos omissos sejam encaminhados ao Gabinete do Reitor, ouvidos o Decanato de Assuntos Comunitários e a Prefeitura do Campus.
Nomeia o senhor Raimundo Tafuri Malvar para exercer o cargo de Diretor de Serviços Gerais (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Edison Oliveira Machado, da função de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus.
Designa o professor Gunter Roland Kohlsdorf Spiller, para o Cargo em Comissão (CC-4), de Diretor de Planejamento da Prefeitura do Campus, a partir desta data.
Designa o servidor Francisco Joaquim de Sousa, para exercer a função de Diretor de Segurança e Transportes, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor João Carlos Nogueira de Castilho, para exercer a função de Diretor de Engenharia e Arquitetura, da Prefeitura do Campus.
Designa o professor Antônio Moreira Canpolina (ENC), para o Cargo em Comissão (CC-4) de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus, a partir de 1º de maio de 1987, sem prejuízo de suas atribuições como Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, para exercer a função de Diretor de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, da função de Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Dispensa, a pedido, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura, da Prefeitura do Campus (PRC), o servidor João Carlos Nogueira de Castilho, a partir de 14/11/2005.
Designa para exercer a função de Diretor de Transporte e Segurança da Prefeitura do Campus (PRC), o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Dispensa o Henrique Ewerton Pires, ocupante do cargo de Engenheiro/Área, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Renan Mendes Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (CD-4), durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa servidora Luciclêdes Maria do Nascimento, ocupante do cargo de Servente de Limpeza, para exercer função de Secretária da Coordenadoria de Obras e Reformas da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para exercer a função de Diretora de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Nomeia o senhor Edison Oliveira Machado para exercer o cargo de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Henrique Ewerton Pires para a função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Designa a Técnica de Tecnologia da Informação Elisabeth de Araújo Ferreira, a partir de 05/12/2005, para exercer a função de Diretora de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.