Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, a servidora Raissa de França Vasconcelos, ocupante do cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quardo de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Lúcio Carlos de Andrade Borges, da função de Coordenador de Planejamento (FG-2), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Chicre Rachid, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Roger Werkhauser Escalante da função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Antonio Carlos de Oliveira da função de Secretário (FG-4), do Departamento de Teoria Literária e Literaturas.
Dispensa, a pedido, a partir de 29/04/1996, o servidor Wallace de Souza Oliveira, da função de Secretário (FG-3), da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, a partir de 12/04/1996, a servidora Hilda Orquidea Hartmann Lontra da função de Subchefe do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Dispensa, a pedido, o servidor Waldyr Viegas de Oliveira (ADM) da função de membro suplente junto ao Conselho Universitário, como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Designa o servidor Waldyr Viegas de Oliveira (ADM) para exercer a função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário, como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 17/05/1996.
Exonera, a pedido, a partir de 10/05/96, a servidora Maria Tomé Ferreira dos Reis, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, código de vaga n° 630646, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Antonieta Sacco Porres da função da Coordenadora de Extensão, do Decanato de Extensão e designa a servidora Tania Regina Pacheco Fernandes (LET) para exercer a função de Coordenadora de Extensão, representante do Instituto de Letras junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, o servidor Stephen Grant Baines, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Antropologia.
Dispensa, a pedido, o professor Lauro Amélio Patzlaff da função de Membro da Comissão Permanente de Concurso Vestibular - COPEVE.
Dispensa, a pedido, o professor Carlos Eduardo Tosta da Silva da função de Membro da Comissão Especial da Câmara de Assuntos Comunitários.
Dispensa, a pedido, o professor Roque de Barros Laraia das funções de representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Humanas junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa e de Membro da Câmara de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1995, o servidor João Batisita Pereira Filho, da função de Assistente (FG-), do Instituto de Artes.
Dispensa, a pedido, a partir de 07/04/1995, o servidor Sérgio Koide, da função de Coordenador do Curso de Graduação de Engenharia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, a partir de 07/04/1995, o servidor Marcos Araújo Guerra, ocupante do cargo de Salva-Vidas NA C III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Educação Física.
Exonera, a pedido, a partir de 24/04/1995, a servidora Cristiane Pinheiro Marques, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/05/1995, a servidora Nadja de Souza Lima, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínica Médica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 02/05/1995, a servidora Mariua Regina Zamith Calazans, da função de Diretora do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional (CD-4).
Dispensa, a pedido, a partir de 27/03/1995, o servidor Jaime de Almeida, da função de Coordenador de Graduação em História (FG-2), do Departamento de História.
Exonera, a pedido, a partir de 31/05/1995, o servidor Wladimir Seixas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Matemática.
Dispensa, a pedido, a partir de 24/05/1995, a servidora Stella Maris Hildebrand, da função de Subchefe, do Departamento de Enfermagem.
Dispensa, a pedido, a partir de 19/05/1995, a servidora Sonia Maria Lins de Paula Senna, da função de Secretária (FG-3), da Faculdade de Comunicação.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1995, o servidor Aderson Andrade de Menezes Filho, ocupante do cargo de Analista de Sistemas NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal.
Exonera, a pedido, a partir de 01/03/98, o servidor Ricardo Chaves de Rezende Martins, ocupante do cargo de Professor Assistente MS B I (M) TP-20, córdigo de vaga 312065, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Planejamento e Administração.
Dispensa, a pedido, a partir de 19/02/98, a servidora Izabela Costa Brochado, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Artes Cênicas.
Dispensa, a pedido, a partir de 20/02/98, a servidora Vera Lúcia Decnop Coelho, da função de Subchefe, do Departamento de Psicologia Clínica.
Dispensa a pedido, a partir de 01./02/98, o servidor Danilo Nolasco Cortes Marinho, da função de Diretor (FG-1), do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre a América Latina.
Exonera, a pedido, a partir de 01/03/98, a servidora Joceli Fernandes Alencastro Bittini de Albuquerque Lins, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS A IV DE, código da vaga 707417, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Enfermagem.
Exonera a pedido, a partir de 13/03/98, o servidor Adalcino Ferreira dos Santos, ocupante do cargo de Atendente de Consultório/Área NA C III, código da vaga nº 708159, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 05/04/98, a servidora Cleide Francisco de Sousa, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório NI C IV, código da vaga nº 314795, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Clínica Cirúrgica.
Dispensa, a pedido, a partir de 09/03/98, o servidor Luis Alberto Garcia de Oliveira da função de Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Sociais.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/04/98, a servidora Iris Ferrari da função de Coordenadora do Cursos de Mestrado/Doutorado em Ciências da Saúde (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a partir de 24/03/98, a pedido, a servidora Maria de Fátima Ramos Brandão da função de Chefe (FIGA) do Departamento de Ciência da Computação.
Exonera, a pedido, a partir de 06/03/98, a servidora Joilma Antonio de Sousa ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C VI, código da vaga 707657, do Quadro de Pessoa! Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde.
Concede dispensa, a pedido, do servidor Márcio Silva Barbosa da função de chefe do Centro de Enfermagem em Clínicas Cirúrgicas (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 13/07/98.
Exonera, a pedido, Márcio Humberto Montagna Cammarota do cargo de Chefe do Centro de Informatização Hospitalar (FG-1) , do Hospital Universitário de Brasíla, a partir de 01/07/98.
Exonera, a pedido, o servidor Eduardo Antônio dos Santos Júnior do cargo de Atendente de Consultório/Área NA C IV do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasíla, a partir de 24/07/98.
Exonera,a pedido, o servidor Sérgio Luiz Campelo Brasil, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI C II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 30/07/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Carlos Henrique Silveira de Andrade da função de Chefe do Centro de Produção de Refeições (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 01/08/1998.
Concede dispensa a pedido à servidora Vera Lúcia Decnop Coelho (PCL) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Psicologia, a partir de 20/08/1998. Designa, ainda, o servidor Norberto Abreu e Silva Neto (PCL) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Psicologia, a partir de 10/08/1998.
Concede dispensa a pedido ao servidor Antônio César Pinho Brasil Júnior (ENM) da função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário, representando os docentes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 20/08/1998. Designa, ainda, o servidores Pedro Murrieta Santos Neto (ENC) e Humberto Abdalla Júnior (ENE) para exercer as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 20/08/1998.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Elaine Rose Maia da função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Química.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Horácio Friedman da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Patologia, a partir de 15/09/1998.
Exonera, a pedido, o servidor Carlos Alberto Pinheiro Siqueira ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área NI C IV, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Clínica Cirúrgica, a partir de 14/09/1998.
Concede dispensa a pedido, ao servidor Adhemar José Guimarães da função de Secretário (FG-4) do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada, a partir de 05/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Suzete Venturelli (VIS) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, do Instituto de Artes, a partir de 15/10/1998. Designa, ainda, o servidor Mário Roberto Bonomo para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, do Instituto de Artes, a partir de 15/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Luiz Fernando Terra Tallarico da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (G-2) do Departamento de Administração, a partir de 13/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, aos discentes José Marcelo P. Diniz, Lílian de Paula F. Barbosa e Leonardo M. de Castro Silva da função de membro efetivo do Conselho Universitário e os discentes Mário Sérgio F. Ferreira, Daniel Cunha Rego, Anderson Parreiras R. Lima, Thaís Lobo Junqueira, Sérgio Antônio Ferreira e Lucas Conqui Seco Ferreira da função de membro suplente do Conselho Universitário. Reconduz os discente Manoel Polycarpo de C. Neto, Jário Araújo Silva, Cássia Andrade Feu,Cássio da Silva Muniz e Enelson Gomes Rodrigues à função de membro efetivo do Conselho Universitário. Ainda, designa os discentes Leonel Batista Rocha, Alexandre Caixeta Spinola e Glauco Cézar Humai para exercerem a função de membro efetivo do Conselho Universitário e o discente Maurício Ferreira para exercer a função de membro suplente do Conselho Universitário.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Luiza D'Escrangnolle Taunay (VIS) da função de membro suplente do Instituto de Artes junto à Câmara de Extensão do DEX e designa o servidor Ricardo José Dourado Freire (MUS) para exercer a função de membro titular do Instituto de Artes junto à Câmara de Extensão do DEX.
Dispensa, a pedido, a Professora Yaeko Yamashita (ENC) da função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Tecnologia e designa a Professora Yaeko Yamashita (ENC) para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o Professor Edgar Nobuo Mamiya (ENM) da função de membro titular junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, os servidores Maria Elenita Menezes Nascimento (CIC) e Gustavo Leonel Gilardoni (EST) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Ciências Exatas e designa os servidores Aiporé Rodrigues de Moraes (EST) e José Valdo Abreu Gonçalves (MAT) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o servidor Humberto Jacques de Medeiros da função de membro titular junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Direito e designa a servidora Loussia Penha Musse Félix (FD) para exercer a função de membro titular junto à Câmara Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Direito.
Dispensa, a pedido, os servidores Danilo Pinto Lôbo e João Ferreira das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Letras e designa os servidores Maria Izabel Magalhães e Henryk Siewierski para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Letras.
Dispensa, a pedido, o professor Ricardo Wahrendorff Caldas/IPOL da função de membro titular da CEX/Câmara de Extensão, como representante do IPOL/Instituto de Ciência Política e designa o professor Paulo Afonso Francisco de Carvalho/IPOL à função de membro titular da CEX/Câmara de Extensão, como representante do IPOL/Instituto de Ciência Política.
Dispensa, a pedido, a professora Cristina Yumie Aoki Inoue/IREL da função de membro suplente da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IREL/Instituto de Relações Internacionais e designa o professor José Flávio Sombra Saraiva/IREL à função de membro suplente, da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IREL/Instituto de Relações Internacionais.
Dispensa, a pedido, a professora Mercedes Bustamante/ECL da função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante do Instituto de Ciências Biológicas e designa o professor Carlos André Ornelas Ricart/CEL para a função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o professor Renato Hilário dos Reis da função de membro titular da Câmara de Extensão, como representante da Faculdade de Educação e designa a professora Sumeire Aparecida Brandão para a função de membro titular da Câmara de Extensão, como representante da Faculdade de Educação.
Dispensa, a pedido, a professora Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna da função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física e designa o professor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende para a função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, o professor José Wadih Maluf da função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante do Instituto de Física e designa o professor Paulo César de Morais para a função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante do Instituto de Física.
Dispensa, a pedido, a professora Cláudia Márcia Lyra Pato Macedo de Oliveira (TEF) da função de membro titular junto à Câmara de Extensão (CEX), como representante da Faculdade de Educação; designa o professor Renato Hilário dos Reis (MTC) para exercer a função de membro titular junto à CEX, como representante da Faculdade de Educação e reconduz o professor Walter Omar Kohan (TEF) à função de membro suplente junto à CEX, como representante da Faculdade de Educação.
Dispensa, por término de mandato o professor Said Najati Sidki (MAT) e, a pedido, o professor José Valdo de Abreu Gonçalves (MAT) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes do Instituto de Ciências Exatas e designa os professores João Carlos Nascimento de Pádua (MAT) e Claudete Ruas (EST) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à CCD, como representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o professor Paulo Carlos Du Pin Calmon (POL) da função de membro titular junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais e designa o professor David Verge Fleischer (POL) para exercer a função de membro titular junto à CPP, como representante do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais.
Dispensa, a pedido, o Professor Edgar Nobuo Mamiya (ENM) da função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Tecnologia e o designa como membro titular junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Yaeko Yamashita da função de membro titular representando a Faculdade de Tecnologia junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya para exercer a função de membro titular representando a Faculdade de Tecnologia junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Pedone da função de membro titular representando o Instituto de Ciência Política junto à Câmara de Extensão e designa o servidor Paulo Afonso Francisco de Carvalho para exercer a função de membro titular representando o Instituto de Ciência Política junto à Câmara de Extensão.
Dispensa, a pedido, a servidora Tânia Regina Pacheco Fernandes (LET) da função de membro titular, junto à Câmara de Extensão, representando o Instituto de Letras e designa a servidora Edna Gisela Pizarro (LET) para exercer a função de membro titular, junto à Câmara de Extensão, representando o Instituto de Letras.
Dispensa, a pedido, as servidoras Lurdes Teresa Lopes Jorge e Germana Henriques Pereira de Sousa das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente, representando o Instituto de Letras e designa os servidores Denize Elena Garcia da Silva (LIV) e José Arnildo Marquezin (LET) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente, representando o Instituto de Letras.
Dispensa, a pedido, a professora Maria Beatriz de Medeiros (VIS) da função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), representando o Instituto de Artes e designa a professora Maria de Lourdes Teodoro (VIS) para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), representando o Instituto de Artes.
Dispensa, a pedido, o professor Milton Massumi Fujimoto da função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), representando o Instituto de Química e designa o professor Peter Bakuzis para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), representando o Instituto de Química.
Dispensa, a pedido, a professora Marília Steinberger (GEA) da função de membro titular junto à Câmara de Extensão (CEX), representante do Instituto de Ciências Humanas e designa a professora Carolina Cássia Batista Santos (SER) para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Extensão (CEX), representando o Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, os professores Jairo Eduardo Borges Andrade (PST) e Glaúcia Ribeiro Starling Diniz (PCL) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes do Instituto de Psicologia e designa os professores Glaúcia Ribeiro Starling Diniz (PCL) e Vitor Augusto Motta Moreira (PPB) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, os professores Maria Lucília dos Santos e Carlos Kleber Zago de Andrade das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representantes do Instituto de Química e designa os professores Carlos Kleber Zago de Andrade e Maria Lucília dos Santos para exercerem as funções de membros titular è suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representantes do Instituto de Química.
Dispensa as professoras Maristela de Oliveira Azevedo (CEL), por motivo de aposentadoria, e Sônia Nair Báo (CEL), a pedido, das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes do Instituto de Ciências Biológicas e designa as professoras Sônia Nair Báo (CEL) e Heloisa Sinatora Miranda (ECL) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o professor Francisco Damasceno Freitas (ENE) da função de membro titular junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante da Faculdade de Tecnologia e designa o professor Lúcio Martins da Silva (ENE) para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representante da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o professor Jaime de Almeida (HIS) da função de membro titular junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Ciências Humanas e designa a professora Tereza Cristina Kirschner (HIS) para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Pesquisa de Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, os professores Olivia Ottoni de Souza Campos (IQ) e Marçal de Oliveira Neto (IQ) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representantes do Instituto de Química e designa os professores Marçal de Oliveira Neto (IQ) e Karl Eberhard Bessler (IQ) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Química.
Dispensa, a pedido, a professora Marilde Loiola de Menezes/IPOL da função de membro titular da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante do POL/Instituto de Ciência Política e designa o professor Paulo Afonso Francisco de Carvalho/IPOL à função de membro titular da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante do IPOL/Instituto de Ciência Política.
Dispensa, a pedido, as professoras Clarice da Silva Costa/CEN e Nayara Moreno Siqueira/DIN das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representantes do IdA/Instituto de Artes e designa os professores Maria Isabel Montandon/MUS e José Mauro Barbosa/CEN às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representantes do IdA/Instituto de Artes.
Dispensa, a pedido, o professor Elyeser Szturm/VlS da função de membro suplente da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IdA/Instituto de Artes e designa a professora Beatriz Duarte Pereira de Magalhães Castro/MUS à função de membro suplente da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós Graduação, como representante do IdA/Instituto de Artes.
Dispensa, a pedido, o professor Joel Camargo Rubim da função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IQ/Instituto de Química e designa o professor Carlos Kleber Zago de Andrade à função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IQ/Instituto de Química.
Dispensa, a pedido, os professores Tânia Siqueira Montoro e David Pennington das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, como representantes da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, o professor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende da função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física, e designa em seu lugar o professor Glauco Falcão de Araujo Filho à mesma função.
Aprova ad referendum a dispensa, a pedido, dos Professores Vicente Rodrigues Alvarez Dobroruka e Lígia Pavan Baptista das funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino e Graduação, na condição de representantes do Instituto de Ciências Humanas e aprova ad referendum a indicação dos Professores Lígia Pavan Baptista e Marcelo Balaban para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino e Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas (CANCELADA).
Dispensa, a pedido, a Professora Vanessa Maria Brasil como Representante Titular do Conselho do Instituto de Ciências Humanas na Câmara de Ensino de Graduação, e designa o Professor Pedro Ergnaldo Gontijo para compor a Câmara de Ensino de Graduação, na condição de Membro Titular, como Representante do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, o Professor Renato de Oliveira Resende da função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Biológicas e designa os Professores Adalberto Corrêa Café Filho e Ricardo Bentes de Azevedo para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o Professor Paulo Sérgio França da função de membro titular da Câmara de Extensão, na condição de representante da Faculdade de Medicina e designa o Professor Ícaro Camargo Batista para a função de membro titular da Câmara de Extensão, na condição de representante da Faculdade de Medicina.
Dispensa, a pedido, o professor Douglas Marques de Sá da função de Representante do Departamento de Desenho junto a Congregação de Carreira do Curso de Graduação de Licenciatura em Desenho e Plástica.
Dispensa, a pedido, o professor Ramon Henrique Edreira Neves da função de Representante do Departamento de Arquitetura junto a Congregação de Carreira do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Dispensar, a pedido, o professor Luiz Gonzaga Carneiro da função de Subchefe do Departamento de Arte do Instituto de Expressão e Comunicação.
Dispensa, a pedido, o professor Walter Ramos da Costa Porto da função de Chefe de Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, o professor Pedro Jorge Pinto de Castro, do Departamento de Comunicação, das funções de Coordenador do Grupo Tarefa Universitário do Campus Avançado da UnB.
Dispensa, a pedido, os professores a seguir das funções de membro da Congregação de Carreira dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia: Nelson Ortegosa da Cunha, Eduardo Vilela Morales, José Carlos Teixeira da Silva, Renato dos Santos Mello, Elliot Watanabe Kitajima, Francisco Pereira Cupertino, Bendix José Coelho Lima, Othon Henry Leonardos Jr., Roberto Meirelles Miranda. Os titulares respondem a diversas instituições.
Dispensa o professor Venício Artur de Lima, a pedido, da função de Representante do Departamento de Comunicação junto a Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o professor Elliot Watanabe Kitajima, a pedido, da função de representante do Departamento de Biologia Celular junto a Congregação de Carreira dos cursos de Engenharia Agronômica e de Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Evaldo Macedo de Oliveira, a pedido, da função de representante do Departamento de Administração junto a Congregação de Carreira dos cursos de Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, a professora Maria de Fátima Guerra de Sousa da função de representante do Departamento de Métodos e Técnicas junto a Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a servidora Isabel Cristina Reis Praça da função de Secretária do Departamento de Nutrição. Designa o servidor Waldecy Correia para exercer a função de Secretário do Departamento de Nutrição.