Nomeia Paulo César Marques da Silva para o cargo de Professor Assistente de MS-B-1 (M), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da Aposentadoria de Mauro Teixeira de Carvalho.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria Nº 1311/93, que nomeou Rodrigo Salgado Rodrigues para o cargo de Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil da Fundação Universidade de Brasília.
Concede Auxílio Moradia ao Professor Colaborador Ronaldo da Silva Ferreira do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Nomeia Maria Augusta Almeida Bursztyn para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Mauro Henrique D. T. Lourenço.
Admite o professor José Eduardo Moreira, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor José de Sena P. Júnior, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Nomeia Eraldo Luporini Pastore para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Heber Ramos de Freitas, ocorrida em 11/05/1993.
Dispensa, a partir de 04/12/1997, por aposentadoria, a servidora Maria Mônica da Silva da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional do professor Joaquim José Guilherme de Aragão, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para a classe de Professor Adjunto MSC-III, a partir de 18/07/2000 .
Dispensa, a pedido, a partir de 18/06/1999, tendo em vista o constante do memorando ENC/120/99, a servidora Lúcia Kobayashi, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Engenharia Civil.
Reconduz os servidores Cícero Lopes da Silva (EAG) e Antônio Alberto Nepomuceno (ENC), por mais dois anos, a partir de 10/05/1996, como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia.
Procede à progressão funcional da professora Rosa Maria Sposto, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para a classe de Professor Adjunto MSC-III, a partir de 03/05/2001.
Procede à progressão funcional do servidor Paulo Cesar Marques da Silva, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB - 1, para o nível de Assistente MSB - 2, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 26/04/1996.
Admite o professor Hidelmo Alves Passos, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Procede à progressão funcional do servidor José Luís Vital Brito, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC- 1, para o nível de Adjunto MSC- 2, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 26/04/1996.
Procede à progressão funcional da servidora Carmem Lucia Sahlit, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-2, para o nível de Adjunto MSC-3, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 26/04/1996.
Designa o Pastor WiIIy Gonzales Taco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Concede bolsa de monitoria aos alunos do Departamento de Engenharia Civil e do Departamento de Engenharia Mecânica.
Dispensa o Paulo Cesar Marques da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o professor Oscar Carlos Tapias para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Alexandre Domingues Campos (ENC), para exercer a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, o professor José Camapum de Carvalho (ENC), da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, a professora Yaeko Yamashita (ENC) da função de Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor José Camapum de Carvalho (ENC), para exercer a função de Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Leonardo Lemos de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Edificações NI, com lotação no Departamento de Engenharia Civil (ENC), a partir de 2/4/2001.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Paraíba, o Professor Nabil Joseph Eid, no quadro docente da Universidade, no nível de Adjunto MS-C, lotado no Departamento de Engenharia Civil I.
Procede à Progressão Funcional, por titulação, de José Humberto Matias de Paula, ocupante do cargo de Professor Auxiliar, para o cargo de Professor Assistente 1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 03/04/2003, por mérito, de um padrão, do servidor Leonardo Lemos de Oliveira, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em edificações, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa a partir de 01/07/2000, o servidor Márcio Muniz de Farias, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil (ENCIFT) .
Dispensa, por término do mandato, a partir de 01/07/2000, o servidor Newton Moreira de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil (ENC/FT) .
Procede à progressão funcional da professora Maria Alice Prudêncio Jacques, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV.
Concede aposentadoria ao servidor Laércio Trentini, ocupante do cargo de Professor Adjunto TP-20 MS (G) C IV, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional do servidor José Luis Vital de Brito, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do cargo de Professor adjunto MS 3 para Professor adjunto MS 4, a partir de 01/03/2007.
Admite o professor Antônio Alberto Nepomuceno, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1, a partir de 23/12/1985.
Autoriza o recebimento de um pacote de Torquês para Armador 12ª, ref. 385 - Corneta, a título de doação, feita à Fundação Universidade de Brasília pela FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, devendo o mesmo ser alocado na Carga Patrimonial do Laboratório de Estruturas do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Brasília.
Admite o professor Aloysio Dutra dos Santos, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Stênio Moreira de Deus, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 2, a partir de 23/12/1985.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Leonardo Lemos de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Edificações, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 0210412001.
Procede à progressão funcional do professor José Matsuo Shimoishi, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do cargo de Professor Adjunto MS 3 para o cargo de Professor Adjunto MS 4.
Procede à progressão funcional do professor Edison Ferreira Pratini, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do cargo de Professor Adjunto MS 1 para o cargo de Professor Adjunto MS 2.
Altera o regime de trabalho, de acordo com decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em sua 324ª reunião, realizada em 07/05/1999, do servidor José Alex Sant'anna, ocupante do cargo de professor adjunto MS C IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, de Tempo Parcial (TP-20) para Dedicação Exclusiva (DE), a partir de 07/05/1999.
Concede licença sem ônus e de caráter improrrogável ao professor José Dafico Alves, do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Athail Rangel Pulino Filho para a função de Coordenador do Curso de Engenharia, do Departamento de Engenharia.
Dispensa o servidor Alexandre Domingues Campos da função de Coordenador do Curso de Engenharia, do Departamento de Engenharia.
Procede à progressão funcional do professor Renato Pinto da Cunha, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV, a partir de 27/03/2001.
Designa a professora Eurípedes da Cunha Dias/DAN à função de membro suplente do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do ICS/Instituto de Ciências Sociais, a partir de 23/03/2005.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 17/03/2003, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor André Luiz Lopes Sinoti, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Químico, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o Prof. Jayme de Miranda para responder pela Chefia do Departamento de Engenharia Civil, durante periodo de ferias do titular.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Leonardo Lemos de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em edificações, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do nível de capacitação I para II, a partir de 25/01/2007.
Procede à progressão funcional, no uso de suas atribuições estatutárias, ouvida a Câmara de Carreira Docente, em sua 19ª Reunião, realizada em 05/05/1999, da professora Graciela Doz de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Engenharia Civil para a classe de Adjunto MSC-II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, a partir de 09/06/1999.
Procede à progressão funcional, nos termos do inciso I, parágrafo 1° do artigo 16 do Decreto n° 94.664, de 23/07/1987, ad referendum da Câmara de Carreira Docente, do professor Yosiaki Nagato, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, para a classe de Adjunto MSC-II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, a partir de 09/06/1999.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Demetrios Christofidis, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-4, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para o cargo de Professor Adjunto-1.
Designa o Professor Antonio Moreira Campolina para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Paul William Partridge para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o Professor Marco Antônio Almeida de Souza do cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Procede à progressão funcional, por mérito, do servidor Alessandro Silva Barbosa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor Ricardo Silveira Bernardes, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Cristina Célia Silveira Brandão, ocupante do cargo de Professora Adjunta, da função de Subchefe Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor André Luiz Aquere Cerqueira e Souza, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Chefe Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, por término de mandato, o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Concede aposentadoria ao servidor Mauricio Eduardo Guimarães Cadaval.
Concede progressão funcional, ao Professor Adjunto Maria Alice Prudêncio Jacques, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir da data de 12/05/2000, ouvida a Reunião da Câmara de Carreira Docente nº 0039/2000.
Procede a Progressão Funcional, por avaliação acadêmica, José Matsuo Shimoishi, ocupante do cargo de Professor Adjunto 1 para o nível 2, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Concede progressão funcional, ao Professor Assistente Edison Ferreira Pratini, para o cargo de Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil, a partir da data de 23/03/2000, ouvido o Decanato de Pesquisa e Pós-graduação, e conforme o Decreto nº 94664/1987.
Designa a servidora Rosa Maria Sposto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 01/01/2007.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Luis Vital de Brito, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 01/01/2007.
Concede aposentadoria ao servidor Gilson Ferrari, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Procede a progressão funcional, a partir de 29/01/93, por titulação, do servidor Márcio Muniz de Farias, ocupante do cargo de professor assistente de MS B (M), nível 01, para o cargo de professor adjunto de MS, C (D), nível 01, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional da servidora Rosa Maria Sposto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - I, para o nível de Adjunto MSC - II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 23/03/1998.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Químico NS, código de vaga nº 708154, ocupado pelo servidor André Luiz Lopes Sinoti, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 24/3/2005.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de professor adjunto - AD 02, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pelo servidor Chen Kuo Chin, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, a partir de 19/03/93.
Admite o professor Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1.
Admite a professora Carmem Lúcia de Mesquita Sahlit, do Departamento de Engenharia Civil, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 3.
Extingue uma vaga para o cargo de escriturário referência 6 e cria uma vaga para o cargo de escriturário referência 5 no Departamento de Engenharia Civil.
Procede a progressão funcional por titulação, o servidor Ricardo Silveira Bernardes, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-01, para o cargo de Professor Adjunto com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Designa a professora Ariuska Karla Barbosa Amorim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa a professora Ariuska Karla Barbosa Amorim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Autoriza, de acordo com a Resolução do Conselho Diretor nº 001/92 e tendo em vista o constante do memorando PAT 80/99, de 29/03/1999, a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um microcomputador 200 - com 32 MB de RAM -, de um monitor de vídeo colorido - 14 SVGA - , de um teclado alfanumérico e de uma impressora jato de tinta HP 692c, que foram doados pelo Instituto de Olhos Canrobert Oliveira. Aloca os referidos bens na carga do Agente Patrimonial do Departamento de Engenharia Civil.
Admite o Professor Laércio Trentini, do Departamento de Engenharia Civil, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto 1 (um).
Dispensa o professor Ricardo Silveira Bernardes, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Técnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o professor Antonio Carlos Macedo Chemin para Representante do Departamento de Engenharia Civil em substituição ao professor André Solti.
Concede aos seguintes alunos Bolsa de Monitor l por conta dos recursos orçamentários dos respectivos Departamentos da Faculdade de Tecnologia: Departamento de Engenharia Elétrica - Santos José Gouveia, Antonio Claudio Sant'ana, Máxima Célio de Souza Castro, Heloisa Helena C. de Melo, Ricargo Manoel de Oliveira, Felipe Calixto Nunes; Departamento de Engenharia Civil - Carlos Adalberto Estuqui Filho, Iraides M. P. Dias, Saburo Utsumi, Fernando de Figueiredo Jr., Gilberto Gomes dos Santos, Jayme de Miranda Junior, Wilfredo Tanajura Cruz, Antonio Carlos M. Gomes, Ulysses Poubel Bastos, Jaci José da Silva, Danilo Lauro Botelho, Orlando Floriano; Departamento de Engenharia Mecânica - Oranor Borges de Castro, Slow de Assis, Luis Carlos Mendes, Durval Alves Ribeiro, Cseslaw Siwik.
Designa a servidora Cristina Célia Silveira Brandão, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Designa o servidor Ennio Marques Palmeira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Dispensa, a pedido, o servidor Ennio Marques Palmeira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Concede aposentadoria ao servidor Severio Joaquim da Silva, matrícula SIAPE 0402127, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, com fundamento no Art. 40, inciso III, alínea c da Constituição Federal e Art. 186, inciso III, alínea c , da Lei nº 8.112 de 11/12/90, publicada no D.O.U. de 12/12/90.
Dispensa, a pedido, o servidor Guilherme Sales Soares de Azevedo Meio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Admite o professor Antonio Chemin no quadro docente do Departamento de Engenharia Civil.
Cria uma vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços no Departamento de Engenharia Civil.
Reconduz o servidor Sergio Koide, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador do curso de mestrado em tecnologia ambiental e recursos hídricos do Departamento de Engenharia Civil.
Extingue uma vaga de professor assistente 2 e uma vaga de professor adjunto 1 no FIS, uma vaga de professor assistente 2 no CEL, uma vaga de professor assistente 2 no URB, uma vaga de professor adjunto 2 no ENC, uma vaga de professor adjunto 1 no ENE, uma vaga de professor assistente 1 no MDC, uma vaga de professor adjunto 2 no FED, uma vaga de professor adjunto 1 no AJU, uma vaga de professor assistente 3 e uma vaga de professor colaborador 2 no SOC e Cria uma vaga de professor assistente 3 e uma vaga de professor adjunto 2 no FIS, uma vaga de professor assistente 3 no CEL, uma vaga de professor assistente 3 no URB, uma vaga de professor adjunto 3 no EBC, uma vaga de professor adjunto 3 no ENE, uma vaga de professor visitante adjunto 2 no ENM, uma vaga de professor assistente 2 no MDC, uma vaga de professor adjunto 3 no FED e uma vaga de professor adjunto 2 no AJU.
Designa o servidor Joaquim José Guilherme de Aragão, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/4/2004.
Dispensa, a pedido, a servidora Adelayda Pallavicini Fonseca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/4/2004.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de quinze cadeiras sem braço, de uma cadeira giratória sem braço e de uma impressora HP deskjet 692, que foram adquiridos com recursos do PET/CAPES. Os referidos bens devem ser alocados na carga do Agente Patrimonial do Departamento de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, o servidor Benedicto José Neto Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS B III (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Julio Cesar Messias Duarte, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Procede à progressão funcional do professor Paulo César Marques da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do cargo de Professor Adjunto MS 1 para o cargo de Professor Adjunto MS 2.
Admite o professor Fernando Edmundo Chermont Vidal, do Departamento de Engenharia Civil, no nível de assistente 1.
Admite o professor Sérgio Koide, do Departamento de Engenharia Civil, no nível de assistente 2.