Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos (FG-1) do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Chicre Rachid, de 02/01/2006 a 12/01/2006.
Designa o servidor Leonardo Muzzi Soares, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe da Unidade Descentralizada do Centro de Informática (FG-1) durante o período de férias do titular Paulo Argolo da Cruz Rios Filho, de 09/07/2007 a 20/07/2007.
Designa o servidor Renato Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Maurício Victorino de Carvalho, de 7/1/2008 a 18/1/2008.
Designa o servidor José Carlos Pena Gonzalez, ocupante do cargo de Analista de Sistemas NS, para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do CPD/Centro de Informática.
Constitui Comissão de Licitação sob a presidência de Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados, composta por José Milton Ferreira, Chefe do Serviço de Material e Carlos Liberto Lopes, Supervisor para realizar Tomada de Preços com o objetivo de adquirir formulários pré-impressos, planos e contínuos.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/12/93 a servidora Simone Bordallo de Oliveira da função de chefe do Serviço de Planejamento e Pesquisa do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/12/93 o servidor Antonio Rodrigues de Lacerda da função de chefe do Serviço de Planejamento de Desenvolvimento do Centro de Informática.
Designa o servidor Ângelo Caminha Munhoz para a função de chefe do serviço de sistemas administrativos do centro de informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Angelo Caminha Munhos da função de Chefe do Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Chicre Rachid, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Designa a servidora Simono Bordallo de Oliveira para exercer a função de Chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Rosendo Pimentel Pinheiro para exercer a função de Chefe da Unidade Descentralizada (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Makoto Nishiyama para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa a Servidora Carmem Lúcia B. de Oliveira Coelho da função de Chefe da Seção de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.
Dispensa a servidora Eliane Maria Ribeiro Cury Peres da função gratificada de Chefe da Seção de Auxílio ao Usuário do Centro de Processamento de Dados e designa a servidora Etelvina Maria de Souza Rocha para a função gratificada de Chefe da Seção de Auxílio ao Usuário do CPD.
Designa o servidor Humberto Soares, para a função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa a partir de 01/12/93 o servidor José Donizeti de Oliveira da função de chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática.
Designa o servidor José Donizeti de Oliveira para a função de chefe do serviço administrativo do centro de informática.
Designa o servidor Antonio Rodrigues de Lacerda, para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte, do Centro de Informática.
Designa Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados e Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle, executor do convênio celebrado entre a FUB e o Ministério das Relações Exteriores para realização de treinamento na área de Processamento de Dados naquele órgão.
Designa o servidor Paulo Fernando Ulian para exercer a função de Chefe da Seção de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.
Designa o servidor Manoel de Jesus Ribeiro Sales para a função de Chefe da Seção de Sistemas Acadêmicos do Centro de Processamento de Dados, a partir de 14/04/89.
Dispensa o Servidor Marco Antônio Pinho Werneck Rodrigues da função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados; Designa o servidor Augusto Pinto da Silva Neto para exercer a função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento (FG-04) do Centro de Processamento de Dados; O Ato entra em vigor a partir de 03/01/1990.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/12/93 o servidor Mauro Henrique de Castro da função de chefe da Divisão de Equipamentos do Centro de Informática.
Designa o servidor Antonio Rodrigues Lacerda para a função de chefe do Serviço de Equipamentos e Teleprocessamento do Centro de Informática.
Designa, a partir de 14/12/93 o servidor Mauro Henrique de Castro para a função de chefe do Serviço de Rede e Suporte Básico do Centro de Informática.
Dispensa a partir de 01/12/93 o servidor Maynardo M. Rodrigues Dantas da função de chefe do serviço de operações do centro de informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/03/1995, o servidor Rosendo Pimentel Pinheiro, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira para exercer a função de Chefe do Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Antonio Rodrigues de Lacerda, da função de Chefe de Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Makoto Nishiyama, da função de Chefe de Serviço de Rede e Suporte (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, para exercer a função de Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Humberto Soares, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Antonio Rodrigues Lacerda para exercer a função de Chefe do Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa a pedido, a partir de 19/11/97, o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, da função de Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos, do Centro de Informática.
Designa o servidor Chicre Rachid, para exercer a função de Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos, do Centro de Informática.
Dispensa a pedido, a partir de 19/11/97, o servidor Maynardo Newton Rodrigues Dantas, da função de Chefe do Serviço de Operação, do Centro de Informática.
Designa de 03/07/2006 a 14/07/2006, o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos do Centro de Informática, durante férias do titular Chicre Rachid.
Dispensa o servidor Domingos Pereira Costa, ocupante do cargo de Analista de tecnologia da informação, da função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, a partir de 01/06/2007.
Designa o Leonam Luiz Guimarães, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira.
Designa o servidor Carlos Pedrosa Angeleas, para exercer a Função Gratificada FG-6, de Chefe da Divisão de Suporte Básico do Centro de Processamento de Dados, a partir de 01/11/87.
Dispensa o servidor Roberto Mamoru Matuda da função de Chefe da Seção de Sistemas Acadêmicos do Centro de Processamento de Dados, a partir de 20/03/89.
Dispensa a servidora Ana Maria Rizzo Silva da função de Chefe da Divisão de Acompanhamento e Métodos (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.Dispensa a servidora Glória Janda Parente Timbó da função de Chefe da Seção de Documentação (FG-6) do Centro de Processamento de Dados. Designa a servidora Glória Janda Parente Timbó para exercer a função de Chefe da Divisão de Acompanhamento e Métodos (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.Designa a servidora Ana Maria Rizzo Silva para exercer a função de Chefe da Seção de Documentação (FG-6) do Centro de Processamento de Dados.O ato entra em vigor a partir de 24/02/90.
Dispensa o servidor Francisco Raimundo de Castro Guimarães da função de Chefe da Seção de Processos e Métodos (FG-6) da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 26/09/88. Designa a servidora Rosana Fernandes Sottovia para exercer a função de Chefe da Seção de Processos e Métodos (FG-6) da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 26/09/89. Dispensa o servidor Eurico de Aquino Gonçalves da função de Chefe da Seção de Análise e Programação (FG-6) da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 27/09/89. Designa o servidor Mozart de Cerqueira Branco para exercer a função de Chefe da Seção de Análise e Programação (FG-6), da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 27/09/89. Dispensa a servidora Rosana Fernandes Sottovia da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo (FG-6), do Centro de Processamento de Dados, a partir de 26/09/89. Designa o servidor José Divino de Brito Silva para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo (FG-6) do Centro de Processamento de Dados, a partir de 26/09/89.
Dispensa Dorothy Hugueney Romero da função de Chefe da Seção de Atendimento ao Usuário do Centro de Processamento de Dados.
Designa o servidor Maynardo N. Rodrigues Dantas para a função de chefe do serviço de operações do centro de informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/12/93 a servidora Maria de Lourdes Fernandes Lins da função de chefe da Divisão de Apoio Administrativo do Centro de Informática.
Designa, a partir de 14/12/93, o servidor Rosendo Pimentel Pinheiro para a função de chefe do serviço de sistemas especiais do centro de informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor José Divino de Brito Silva, da função de Chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Orçamentária (FG-4), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Mauro Henrique de Castro, da função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte Básico (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, da função de Chefe de Serviço de Análise e Desenvolvimento (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Chicre Rachid, para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, para exercer a função de Chefe do Serviço de Apoio Financeiro e Orçamentário (FG-1), do Centro de Informática.
Concede dispensa, por aposentadoria, o servidor Antônio Rodrigues de Lacerda da função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do Centro de Informática, a partir de 20/07/1998.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 02/01/2006 a 20/01/2006.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo no Centro de Informática (FG-1), durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 06/08/2007 a 23/08/2007.
Designa o Francisco Parente Timbó, ocupante do cargo de Técnico de Técnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Chicre Rachid.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 2/1/2008 a 18/1/2008.
Designa o servidor Pedro Ismar Maia de Souza Júnior para a função de Chefe da Divisão de Apoio do Centro de Processamento de Dados, a partir de 30/03/89.
Designa Halley Ferreira Pinto para exercer a função de Chefe da Divisão de Sistemas do Centro de Processamento de Dados. Designa Mayre T. S. Cerqueira para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento ao Usuário do Centro de Processamento de Dados.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/03/1995, o servidor Humberto Soares, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Chicre Rachid, para a função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/07/1996, a servidora Simone Bordallo de Oliveira, da função de Chefe de Serviço de Atendimento ao Usuário (FG-1), do Centro de Informática.
Designa a servidora Rossani Ribeiro Prado Bastos, para exercer a função de Chefe do Serviço de Gerência e Contratos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa a pedido, a partir de 19/11/97, o servidor Makoto Nishiyama, da função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte, do Centro de Informática.
Designa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, para exercer a função de Chefe do Serviço de Modernização, do Centro de Informática.
Designa Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados e Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle, para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Companhia Brasileira de Alimentos-COBAL, com o objetivo da utilização pela COBAL do equipamento da FUB para processamento de dados da sua experiência em atividades de treinamento e pesquisa.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Antônio Teotônio da Silva, da função de Chefe da Divisão de Serviços Gerais (FG-4), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Ângelo Caminha Munhoz, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Administrativos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Antonio Rodrigues Lacerda, da função de Chefe do Serviço de Equipamentos e Teleprocessamento (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Mauro Henrique de Castro para exercer função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do Centro de Informática.
Designa o servidor Maurício Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe de Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Domingo Pereira Costa, de 20/11/2006 a 4/12/2006.
Designa o servidor Maurício Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de tecnologia da informação, para responder como Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Domingos Pereira Costa, de 08/01/2007 a 19/01/2007.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 08/02/2007 a 19/02/2007.
Dispensa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, da função de Chefe do Serviço de Modernização do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.
Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para exercer a função de Chefe do Serviço de Base de Dados do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.