Nomeia Adenilson Teixeira Figueredo, candidato habilitado em 3º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Médico/Cardiologia NS A I, código de vaga nº 771403, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da Portaria MEC nº 1.552, publicada no DOU de 18/06/2003.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Simone Gonçalves de Lima, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Subchefe do PED/Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento.
Reconduz o servidor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, de Professor Titular MS, à função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório de Shirley Claudino Pereira Couto, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Medicina, matrícula nº 1006878, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Concede progressão por mérito profissional aos servidores listados, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro. Apesar de mencionar uma lista de servidores, o objeto digital do ato em questão não possui tal anexo.
Designa o Professor Alfredo Cavalcanti Quadros Júnior, para exercer a função de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Muhdi John Koosak para responder pela execução do convênio celebrado entre a FUB e a Prefeitura Municipal de Goiânia, durante a ausência do titular.
Designa o professor Air Miguel Colombo Barreto para exercer a função de subchefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Admite a Professora Maria Novaes Pinto do Departamento de Geografia e História no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Designa os servidores Raimundo Tafuri Malvar, Luiz Lopes dos Santos;Manuel Lopes Veiga para constituirem comissão de sindicância, sob a presidência do primeiro, num prazo de 07 dias úteis, elaborar relatório conclusivo referente a queixa formulada no Memo obc c.001/86.
Concede ao Professor Onildo João Marini a suspensão das atribuições do cargo de Diretor do IG, mantida apenas a remuneração do cargo permanente para desincompatibilizar-se, tendo em vista sua candidatura ao cargo de Reitor da Universidade. Designa o Professor Álvaro de Faria, Vice-Diretor do IG, para substituí-lo na direção do Instituto.
Designa o Servidor Edivânio Alves Nogueira para responder pela função de Encarregado de Turma de Vigilância (FG-9) da Prefeitura do Campus.
Dispensa a servidora Gódiva de Vasconcelos Pinto da função de Assistente do Reitor.
Procede a ascensão funcional do servidor Antonio Djalma Santos, ocupante do cargo de Contínuo, para o cargo de Técnico de Laboratório/Morfologia e Morfogênese, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Adalgiso dos Santos Ramos.
Designa o servidor César Augusto Tibúrcio Silva, para exercer a função de Chefe, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Designa o professor auxiliar Jesus Fernando Vivas de Souza para a função de Subchefe do Departamento de Artes Cênicas, a partir da data de 21/01/2000, conforme Memorando CEN nº 255/1999.
Exonera, a pedido, a partir de 26/12/2001, a servidora Gisele Gama Andrade, ocupante do cargo de Professora Adjunta, com lotação no Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula.
Nomeia Franco Batista Leite, candidato habilitado em 4º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Farmacêutico Bioquímico NS A I, código de vaga nº 770345, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da Portaria MEC nº 1.552, publicada no DOU de 18/06/2003.
Designa o servidor Áderson Luiz Costa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do PED/Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento.
Designa a servidora Diane Oliveira Moura, Professora Adjunta MS, para responder como Decana do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 22/12/2005 a 23/12/2005.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório de Lara Cristina Caixeta Machado de Lima, ocupante do cargo de Contador, matrícula nº 1006789, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa o Professor Adhemar Brandini, para exercer a função de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o escriturário Emanuel Alves de Carvalho para responder pela Secretaria da Superintendência Executiva durante a ausência do titular.
Dá acesso à Professora Azize Drumond de Assistente 3 para Adjunto 1.
Designa o Professor Marco Antônio Amato para exercer a função de coordenador da Àrea de Pós-Graduação junto ao Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Contrata o Sr. Ivan Marques de Toledo Camargo como Professor Substituto na vaga decorrente do desligamento do Professor Armando Ribeiro de Araújo.
Designa a servidora Maria Jacobino Ramalho da função de Assistente do Reitor.
Dispensa a pedido, a partir de 01/01/98, o servidor César Augusto Tibúrcio Silva, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Dispensa o servidor Maria Cristiane Barbosa Galvão, da Universidade Federal de São Carlos, com lotação provisória na Universidade de Brasília, da função de Coordenador do Curso de Graduação do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, por término do mandato, a partir da data de 28/01/2000, conforme Ofício CID nº 001/2000.
Exonera, a pedido, a partir de 10/11/2001, o servidor Virgílio Alvarez Aragón, ocupante do cargo de Professor Adjunto com lotação no Departamento de Teorias e Fundamentos.
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Gauche, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Graduação Noturno do Instituto de Química, a partir de 03/07/2002.
Nomeia Rosa Basílio da Silva, candidata habilitada em 8º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Assistente Social NS A I, código de vaga nº 314561, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente de aposentadoria de Regina Celi Silva de Carvalho, ocorrida em 01/08/2003.
Designa a servidora Regina Lúcia Sucupira Pedroza, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do PED/Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento.
Dispensa a servidora Tânia Cristina Rivera, Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Maria de Fátima Lessa Matos, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, matrícula nº 1006797, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa o servidor Walter Antônio Teixeira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Orçamento do Decanato de Administração durante o período de férias do titular Fernando Soares dos Santos, 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa o Professor José Dafico Alves, para exercer a função de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Gentil Martins Dias de Adjunto 3 para Titular.
Dispensa, a pedido, a Professora Linda Styer Caldas do cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Contrata o Sr. Roberto Machado Cruz como Professor Substituto na vaga decorrente do desligamento da Professora Cristina Lessa da Cunha Couto.
Designa o Professor João Luiz Homem de Carvalho para exercer a função de Diretor do Centro de Apoio a Intercâmbios e Programas Internacionais (FG-5).
Designa o professor Joaquim Pinto de Andrade para responder pela Reitoria nos dias 7 e 8 de janeiro de 1991.
Retifica o Ato da Reitoria nº 1931/1993, que nomeou Rogério de Souza Leitão.
Dispensa, a pedido, a servidora Mirian Machado Fernandes, da função de Secretário do Departamento de Biologia Celular.
Designa o servidor Cláudio Moreira Santana, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Designa o professor assistente Jayme Leiro Vilan Filho para a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, a partir da data de 28/01/2000, conforme Ofício CID nº 001/2000.
Designa o servidor Gérson de Souza Mól, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno do Instituto de Química, a partir de 03/07/2002.
Nomeia Anete Reis Brandão, candidata habilitada em 7º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Assistente Social NS A I, código de vaga nº 312735, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Alice Noro Vargas, ocorrida em 18/04/1995.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Francisco Ricardo da Cunha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ENM/Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa o servidor Balsem Pinelli Júnior, Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Glaucia Lopes Luiz Evangelista, ocupante do cargo de Economista, matrícula nº 1006592, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa a servidora Francisca das Chagas Morais, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Assistente do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Valdeci da Silva Reis, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Admite a Doutora Isah hasselman Oswaldo Cruz, para exercer a função de Professora Colaboradora de Fisiologia, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Dá acesso, por merecimento, à Professora Valeska Úrsula Hadelich de Ferreira de Assistente 3 para Adjunto 1.
Designa o Sr. Olavo Colela para responder pelo cargo, em comissão, de Assessor Especial do Decanato de Administração e Finanças, a partir de 03/02/86 (O Ato possui a data rasurada a lápis, alterando-a para 03/03/1986).
Contrata o Sr. Edson Dias Costa Júnior como Professor Substituto na vaga decorrente do desligamento do Professor Gilberto Kaneko.
Nomeia o Professor Waldenor Barbosa da Cruz para exercer a função de Presidente do Conselho de Informática (FG-3), da Assessoria de Apoio a Projetos.
Reconduz o professor José Geraldo de Sousa Júnior na função de Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas para a Paz e dos Direitos Humanos.
Retifica o Ato da Reitoria nº 1865/1993, que nomeou Antônio Carlos Leite.
Designa o servidor Elivânio Geraldo de Andrade, para exercer a função de Coordenador do Curso Noturno de Graduação, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Dispensa o professor adjunto Celso Silva Fonseca da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de História, por término de mandato, a partir da data de 01/03/2000, conforme Memorando HIS nº 169/1999.
Autoriza a cessão da professora Gláucia Maria Gleide de Oliveira ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para ocupar cargo em comissão na Presidência daquele Instituto.
Nomeia Elaine de Almeida Ribeiro, candidata habilitada em 9º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Administradora NS A I, código de vaga nº 312154, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Ruthiel Azeredo Correa, ocorrida em 04/04/1994.
Designa o servidor Armando de Azevedo Caldeira Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ENM/Departamento de Engenharia Mecânica.
Dispensa a servidora Gláucia Ribeiro Starling Diniz, Professora Adjunta MS, da função de Subchefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Paulo da Costa Lages Filho, ocupante do cargo de Técnico em Audiovisual, matrícula nº 1006631, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa o servidor Fernando Souza Cavalcante, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Secretário de Graduação do Instituto de Geociências, durante o período de férias da titular Lusilene de Oliveira Leal Ramos, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Admite a Doutora Jansy Berndt, para exercer a função de Professora Colaboradora de Fisiologia, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Vaclav Vinecky de Assistente 3 para Adjunto 1.
Contrata a Sra. Valéria Morgado como Professor Substituto na vaga decorrente do desligamento do Professor Cairo José Valente Fernandes.
Designa a Professora Rosa Maria Benedetti Albanezi para exercer a função de Chefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento do Instituto de Psicologia.
Designa o professor Roberto Armando Ramos de Aguiar para exercer a função de Vice-Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas para a Paz e dos Direitos Humanos.
Dispensa o servidor Sérgio Barroso de Assis Fonseca da função de Diretor da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor assistente Vanessa Maria Brasil para a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de História, a partir da data de 01/03/2000, conforme Memorando HIS nº 169/1999.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Estevão Chaves de Rezende Martins, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de História.
Nomeia Samuel Viana Figueiroa, candidato habilitado em 8º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Administrador NS A I, código de vaga nº 312310, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Nilton Claro Costa, ocorrida em 30/12/1994.
Dispensa, a pedido, o servidor Stênio Meirelles de Carvalho, ocupante do cargo de Médico, da função de Chefe (FG-2) do Centro Cirúrgico do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Marcelo da Silva Araújo Tavares, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Alexandre Costa de Freitas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula nº 1006649, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa o servidor Renato Willian Pereira, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Secretário do Instituto de Geociências , durante o período de férias do titular Aliemar Caetano de Souza, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Atribui à Professora Fernanda Leite Ribeiro Coodenadora Adjunta do Sistema de Boblotecas da UnB, a função de direção da Biblioteca Central, em estrita colaboralçao com o Coordenador do Sistema.
Designa o Escriturário Marcos Robério Rodrigues Vieira para responder pela Secretaria do Departamento de Comunicação da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa a senhora Rosa Ferreira da Silva para executora do Convênio celebrado entre a FUB e a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste - SUDECO, que tem por objetivo a concessão de bolsa de complementação educacional a estudantes selecionados dentre os matriculadosnum dos últimos períodos dos cursos de Graduação.
Designa Comissão, composta por Zairo Eira Garcia Vieira, Adalberto Correa Café, Aluizio Rosa Prata, Jorge Enrique Howard Belaresque e Alberto Raick, para elaborar anteprojeto de regulamentação do Programa de Residencia Medica na UnB.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Moysés Jacob Mandel de Adjunto 3 para Titular.
Contrata a Sra. Sônia Caltabiano Neves como Professor Substituto na vaga decorrente do desligamento do Professor Antônio Vinícius Soares Rocha.
Designa o Professor Lincoln da Silva Gimenes para exercer a função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa Maria de Fátima Borges Burgos da função de Secretária do Departamento de Artes Cênicas e designa Ivone da Silva Alves para essa função.
Designa o servidor Antonio Manoel Dias Henriques para a função de Diretor da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor adjunto Ricardo Bentes de Azevedo da função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia, por término de mandato, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Dinair Andrade da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Subchefe do Departamento de História.
Nomeia Suely Maria Mattos de Sousa, candidata habilitada em 159º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 09/05/2002, e Edital de Homologação nº 8/2002, publicado no Diário Oficial da União de 04/07/2002, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI A I, código de vaga nº 773048, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Lídian Cavalcante Rodrigues Mendonça, ocorrida em 17/12/2003.
Designa a servidora Anamélia Lorenzetti Bocca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-2) do Centro de Patologia Clínica do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Claudiney Rodrigues Alves, Enfermeiro/Área, para responder como Chefe do Centro de Enfermagem e Tratamento Intensivo do Hospital Universítário de Brasília, durante o período de férias do titular Josilene Albino de Freitas, de 15/01/2006 a 29/01/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Henrique Watanabe, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula nº 1006541, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Decano do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 10/12/2007 a 11/12/2007.
Designa a Escriturária Luzia Águida da Nóbrega para responder pela Secretaria do Departamento de Música do Instituto de Artes e Arquitetura durante o afastamento do titular.
Designa o escriturário Senildo Leal Miranda para responder pela Secretaria do Departamento de Biologia Vegetal, durante a ausência do titular.
Dispensa por término de mandato o professor João Pedro de Souza da função de chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Luiz Gonzaga Carneiro de Assistente 3 para Adjunto 2.