Dispensa, por aposentadoria, o servidor Francisco Sérgio da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias NI, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Célia Otoni Cunha, ocupante do cargo de Enfermeira NS, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento (FG-2) do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Simone Batista da Costa, ocupante do cargo de Enfermeira NS, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pediatria Cirúrgica (FG-2) do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Gonçalves de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Centro de Clínicas Cirúrgicas (FG-2) do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Ana Magnólia Bezerra Mendes, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) do PST/Departamento de Psicologia Social e do Trabalho.
Dispensa, a pedido, o servidor Gilson Leite Corrêa Lima, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe do Serviço de Moradia Estudantil (FG-1) da DDS/Diretoria de Desenvolvimento Social, a partir de 7/3/2005.
Designa a Professora Adjunta Maria Emília Machado Telles Walter, a partir de 14/12/2005, à função de Chefe pro tempore, ou temporariamente, do Departamento de Ciência da Computação (CIC).
Designa o Auxiliar em Administração Ailson Alves Nascimento para responder como Chefe do Serviço de Exame e Prestação de Contas, da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), durante o período de férias do servidor João Bosco de Medeiros Dantas, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa a Assistente em Administração Rita de Cássia Rosa Lima para responder como Chefe do Serviço de Compras Nacional, da Diretoria de Recursos Materiais (DRM), durante o período de férias do servidor Kleber Sebastião Rodrigues, de 09/01/2006 a 07/02/2006.
Reconduz o servidor Lecy Ferreura Martins de Vigilante à Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor José de Souza Nóbrega, Mecânico, a exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Dispensa, a servidora Ione de Fátima Oliveira, Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Departamento de História por término de mandato, a partir de 03/01/2006.
Designa a servidora Kátia Rejane Liberal Silva, Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Suprimento Hospitalar do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias do titular Luiz Carlos Costa, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Dispensa o servidor Dionísio Filho Silva, ocupante do cargo de Técnico em Áudio Visual, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Dispensa o servidor Sílvio Carlos de Souza Carneiro, ocupante do cargo de Atendente de Consultório/Área, da função de Chefe do Centro de Serviços Gerais da Divisão Administrativa do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 15/12/2005.
Dispensa o servidor Márcio Silva Barbosa, Enfermeiro/Área, da função de Chefe da Divisão de Enfermagem do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa por falecimento o servidor Vasile Marza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Observatório Sismológico.
Designa entre 03/07/2006 a 1º/08/2006 o servidor Gilson Leite Correa Lima, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Centro de Compras do Hospital Universitário de Brasília, durante as férias da titular Kátia Rejane Liberal Silva.
Dispensa, por término de mandato da função de Chefe em exercício interino do Departamento de Jornalismo, o Professor Adjunto MS, Mauro Pereira Porto.
Designa para a função de Chefe do Departamento de Desenho Industrial, a Professora Assistente MS, Shirley Gomes Queiroz.
Designa o Professor Adjunto, Wolfgang Adolf Karl Dopcke, como Chefe do Departamento de História, decorrente da licença gestante da Professora, Ione de Fátima Oliveira.
Dispensa, por término de mandato da função de Chefe do Departamento de Economia, o Professor Titular, Jorge Madeira Nogueira.
Dispensa, por término de mandato da função de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas, a Professora Assistente, Sandra Magda Von Tiesenhausen.
Dispensa, a pedido, da função de Chefe do Departamento de Planejamento e Administração, o Professor Adjunto, Rogério de Andrade Córdova.
Dispensa, por término de mandato da função de Chefe do Departamento de Artes Visuais, o Professor Adjunto, Nelson Maravalhas Júnior.
Designa para o trablho interino na função de Chefe do Departamento de Artes Visuais, o Professor Adjunto, Nelson Maravalhas Júnior.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Carlos Balthazar, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do ENM/Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa de 03/07/2006 a 17/07/2006, o servidor Walter Antunes Barrense, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Administração da Biblioteca Central, durante férias do titular Eudásio Moreira de Sousa.
Designa servidor Fernando Edmundo Chermont Vidal, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer função de Chefe pro tempore do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Designa de 03/07/2006 a 12/07/2006, a servidora Maria de Fátima Chaves Moura, ocupante do cargo de Técnico em Arquivo, para responder como Chefe do Centro de Documentação, durante férias do titular José Carlos Andreoli.
Designa a servidora Maria de Fátima Menezes Almeida Santos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do GEM/Departamento de Genética e Morfologia, a partir de 18/07/2005.
Designa de 7/08/2006 a 26/08/2006, a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicólogo/Área, para responder como Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais, durante férias do titular Norai Romeu Rocco.
Designa servidora Elizabeth Maria Talá de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Chefe do Departamento de Biologia Celular.
Designa o servidor Maurício Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe de Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Domingo Pereira Costa, de 20/11/2006 a 4/12/2006.
Dispensa o servidor Renato Fontes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Geografia.
Retifica o Ato da Reitoria nº 2028/2006, que designou para responder como Chefe (CD-4) da Acessoria de Assuntos Internacionais a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção: onde se lê: de 13/12/2006/ a 22/12/2006, leia-se: de 12/12/2006 a 27/12/2006.
Designa o servidor Dermeval Aparecido do Carmo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Geologia Geral e Aplicada, durante o período de Férias do titular Detlef Hans Gert Walde, de 02/12/2006 a 31/12/2006.
Designa a servidora Maria da Conceição Brito Bernardes, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe (FG-1) do Serviço de Convênios e Contratos, durante o período de férias da titular Maria de Jesus Queiroz, de 12/09/2006 a 11/10/2006.
Designa a servidora Adalene Moreira Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais, durante o período de férias do titular Geraldo Resende Boaventura, de 07/02/2007 a 16/02/2007.
Designa a servidora Remi Castioni, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Chefe (FG-1) do Departamento de Administração e Planejamento, a partir de 01/01/2007.
Designa a servidora Anna Beatriz Baptista de Mello, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Chefe (FG-1) do Departamento de Artes Visuais, a partir de 12/12/2006.
Designa a servidora Elmira Luzia Melo Soares Simeão, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, durante o período de férias do titular Renato Tarciso Barbosa de Sousa, de 02/01/2007 a 15/02/2007.
Designa o servidor Cicero Alves de Moraes, ocupante do cargo de Macênico, para responder como Chefe do Serviço de Transportes (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias da titular Adriana Santos Rosa, de 8/1/2007 a 15/1/2007.
Designa o servidor Enrique Huelva Unternbãumen, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, a partir de 4/1/2007.
Retifica o Ato da Reitoria nº 2192/2006 que designou o servidor Remi Castioni, para exercer a função de Chefe, do Departamento de Administração e Planejamento; onde se lê: Designar a servidora Remi Castioni, leia-se: Designar o servidor Remi Castioni.
Designa a servidora Raimunda Luzenir Vieira Costa, ocupante do cargo de Arquivista, para responder como Chefe de Cadastro Funcional da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de licença médica da titular Ivanita Pacheco Alves Carvalho, de 14/11/2006 a 13/12/2006.
Designa o servidor Maurício Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de tecnologia da informação, para responder como Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Domingos Pereira Costa, de 08/01/2007 a 19/01/2007.
Dispensa a servidora Vânia Maria Moraes Ferreira, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Chefe do Centro de Patologia Clínica do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 07/12/2006.
Designa a servidora Francy Soares Bogosian, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Administração, durante o período de férias do titular Jorge Fernando Valente de Pinho, de 15/01/2007 a 29/01/2007.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 08/02/2007 a 19/02/2007.
Designa a servidora Ana Teresa Athayde Colnago, ocupante do cargo de Economista, para responder como Chefe do Serviço de Acompanhamento Orçamentário do Decanato de Administração, durante o período de férias do titular Walter Antônio Teixeira, de 01/02/2007 a 02/03/2007.
Dispensa o servidor André Luiz Teixeira Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, a partir de 13/02/2007.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, a partir de 13/02/2007.
Retifica o Ato da Reitoria nº 467/2007. que designou o servidor Raimundo Nonato Araújo Nascimento para responder como Chefe do serviço de Moradia estudantil da Diretoria de Desenvolvimento Social;onde se lê: de 05/02/2007 a 06/03/2007, leia-se: de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Retifica o Ato da Reitoria nº 299/2007, publicado no DOU de 24/01/2007 que designou como Chefe do Departamento de Jornalismo, a servidora Thaís de Mendonça Jorge, ocupante do cargo de Professor assistente; onde se lê a partir de 20/01/2007, leia-se a partir de 01/02/2007.
Dispensa o servidor Ricardo Ferreira Borges, ocupante do cargo de Famacêutico, da função de Chefe do Centro de programas especiais do Hospital Universitário de Brasilia, a partir de 19/03/2007.
Autoriza a cessão do Professor Rogério Henrique de Araújo Júnior, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão, no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, com ônus para a origem.
Dispensa a servidora Cristina Maria Pedrazza Sêga, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Chefe, por tempore, do Departamento de Audiovisuais e Publicidade.
Dispensa o servidor Pedro Sadi Monteiro, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Chefe do Departamento de Enfermagem, a partir de 17/04/2007.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Chefe do gabinete do reitor, durante o período de férias da titular Maria Jaci Toffano, de 09/07/2007 a 23/07/2007.
Dispensa, a pedido, Lívia Freitas Fonseca Borges, Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Teoria e Fundamentos, a partir de 08/09/2006.
Dispensa Renato Fontes Guimarães, Professor Adjunto, da função de Chefe do Departamento de Geografia, a partir de 24/08/2006.
Dispensa Vinicius Machado de Lima, Médico, da função de Chefe do Centro de Endoscopia do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 28/07/2006.
Designa Lúcia Maria da Graça Rabelo da Assunção, Psicólogo, para responder como Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais, durante o afastamento do titular Norai Romeu Rocco, de 31/07/2006 a 05/08/2006, Memorando INT nº 275/2006.
Designa Vinícius Machado de Lima, Médico, para exercer a função de Chefe do Centro de Clínicas Médicas no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 28/07/2006. Portaria GAB/HUB nº 98/2006.
Designa Jaqueline Ferreira Sarmento, Administradora, para responder como Chefe do Serviço de Planejamento Orçamentário do Decanato de Administração, durante as férias do titular Sérgio da Costa Ferreira, de 04/09/2006 a 23/09/2006. Memorando DOR nº 29, de 17/08/2006.
Designa Marcelo da Silva de Araújo Tavares, Professor Adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante as férias do titular Balsem Pinelli Júnior, de 02/10/2006 a 16/10/2006.
Dispensa Cláudia Márcia Lyra Pato, Professor Adjunto MS, da função de Chefe pro tempore do Departamento de Teoria e Fundamentos, a partir de 04/10/2006.
Designa o servidor Walter Antunes Barrense, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Administração da Biblioteca Central (FG-1), durante o período de férias do titular Eudásio Moreira de Souza, de 06/08/2007 a 20/08/2007.
Dispensa o servidor Fernando Silva, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, da função de Chefe da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central (FG-3), a partir de 03/09/2007.
Designa a servidora Célia Regina Silva, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, paía exercer a função de Chefe da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central (FG-3), a partir de 3/09/2007.
Dispensa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, da função de Chefe do Serviço de Modernização do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.
Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para exercer a função de Chefe do Serviço de Base de Dados do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicólogo/Área, para responder como Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais (CD-4), durante o período de afastamento do titular Noraí Romeu Rocco, de 20/10/2007 a 10/11/2007.
Designa a servidora Tânia Milca de Carvalho Malheiros, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central (FG-3), durante o período de férias da titular Célia Regina Silva, de 3/12/2007 a 21/12/2007.
Designa o servidor Vivalde Raimundo de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Transportes do Hospital Universitário de Brasília (FG-2), durante o período de férias do titular Pedro Jézu de Andrade e Souza, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Reconduz o servidor Balsem Pineili Júnior, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2007.
Designa a servidora Ana Célia Otoni Cunha, ocupante do cargo de Enfermeiro/Area, para exercer a função de Chefe de Enfermagem do Centro de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário de Brasília (FG-2), a partir de 1 2/11/2007.
Autoriza a cessão do Professor Antônio lbarez Ruiz, para ocupar o cargo em comissão de Chefe da Assessoria de Coordenação dos Fundos Setoriais, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com ônus para a origem.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Alexandre Florian da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Engenharia Florestal (FG-1), a partir de 10/11/2007.
Reconduz a servidora Cláudia Márcia Lyra Pato, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Chefe do Departamento de Teoria e Fundamentos, a partir de 01/07/2007.
Exonera, o senhor Humberto de Freitas Diniz, do cargo de Chefe do Serviço de Atendimento Médico, do Decanato de Assuntos Comunitários, a partir de 01/07/2007.
Reconduz a servidora Rosa Helena Stein, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Chefe do Departamento de Serviço Social.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Gabinete do Reitor durante o período de férias da titular Maria Jaci Toifano, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa o servidor Neymar Pascoal Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Registro e Documentação da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias do titular José Candido Rocha, de 2/1/2008 a 21/1/2008.
Designar a servidora Josilene Albino de Freitas Lima, ocupante do cargo de Enfermeiro/Area, para responder como Chefe do Centro de Enfermagem em Tratamento Intensivo do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias do titular Claudiney Rodrigues Alves, de 15/12/2007 a 29/12/2007.
Designa a servidora Susana Madeira Dobai Jordan, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Audiovisuais e Publicidade.
Designa o servidor Tarcílio Severino Dias, ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, para responder como Chefe do Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular João Batista de Freitas Brasil, de 2/1/2008 a 21/1/2008.
Dispensa, a pedido, a servidora Daniele Marcelle Grannier, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Linguística, Português e línguas Clássicas (FG-1), a partir de 03/09/2007.
Designa a servidora Maria Fernanda Nince Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1), durante os períodos de afastamento da titular Silviene Fabiana de Oliveira, de 19/08/2007 a 27/08/2007 e de 03/09/2007 a 06/09/2007.
Designa o servidor Juvenil Enrique Cares, ocupante do cargo de Professor Associado, para responder como Chefe do Departamento de Fitopatologia (FG-1), durante o período de férias da titular Marisa Alvares da Silva Velloso Ferreira, de 7/2/2008 a 12/2/2008.
Designa a Marilúcia Rocha Almeida Picanço, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Centro de Clínicas Pediátricas do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias do titular Dioclécio Campos Júnior.
Designa o professor Evandro Renato Perroto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Desenho Industrial.
Designa o médico Marcos Ortega Judice, ocupante do cargo de Médico para exercer a função de Chefe do Centro de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a administradora Elaine de Almeida Ribeiro Mendes, ocupante do cargo de Administrador, da função de Chefe da Divisão de Administração do Hospital Universitário de Brasília.
Designar o professor Guarino Rinaldi Colli, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Zoologia.
Dispensa a servidora Rosa Tereza de Oliveira Santos Ferreira, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe da Seção de Legislação e Dados Estatísticos da Secretaria de Administração Acadêmica.
Designa o servidor César Augusto Melo e Silva, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, para exercer a função de Chefe do Centro de Fisioterapia e Reabilitação do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Carlos Alberto Ribeiro de Brito Filho, ocupante do cargo de Psicólogo, para exercer a função de Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera a Senhora Dóris Santos de Faria, do cargo de Chefe do Laboratório de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.