Designa o Professor Claudio Vaz Torres para a função de membro suplente, da Câmara de Carreira Docente, na condição de representante do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres , ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 25/10/2006.
Dispensa, por término de mandato, da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a representante dos Coordenadores dos Cursos de Gradução, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia, a professora, Maria Cláudia S. Lopes de Oliveira, designa para a mesma função a Professora, Eliane Maria Fleury e reconduz para função de membro titular, o professor, Cláudio Vaz Torres.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder corno Diretor do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 01/08/2007 a 15/08/2007.
Designa servidor Claúdio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, período de 19/06/2006 a 21/06/2006.
Dispensa, a pedido, a Professora Maria Angela Guimarães Feitora da função de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/07/2002. Designa, os Professores Claudio Vaz Torres e Eliane Maria Fleury Seidl para as funções de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/07/2002.
Dispensa a pedido, a professora Rachel Nunes da Cunha/PPB da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE como representante do Conselho do Instituto de Psicologia/IP;Designa o professor Cláudio Vaz Torres/PST para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representante do Conselho do Instituto de Psicologia/IP.
Dispensa por término de mandato o professor Cláudio Vaz Torres/PST, da função de membro Titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia/IP;Designa a professora Marisa Maria Brito da Justa Neves/PED para função de membro de Titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia/IP.
Designa o Cláudio Vaz Tôrres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, de 3/3/2008 a 12/4/2008.