Dispensa a servidora Liliane Maria Belo do Amaral, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária (FG-3) do Instituto de Ciências Humanas.
Nomeia Maria Nilda Silva Nascimento, assistente em Administração, para responder como Secretária (FG-3) do Instituto de Ciências Humanas, durante as férias da titular, Liliane Maria Belo do Amaral, no período de 10/07/2006 a 24/07/2006.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas (CD-4), durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Martins, de 31/08/2007 a 07/09/2007.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de férias do titular Estevão Chaves de Rezende Martins, de 5/11/2007 a 19/11/2007.
Prorroga o afastamento do Estevão Chaves de Rezende Martins das atribuições de Diretor do Instituto de Ciências Humanas para participar de concurso para o cargo de Professor Titular.
Dispensa a Albene Minam Ferreira Menezes, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Albene Minam Ferreira Menezes, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão pro tempore do Instituto de Ciências Humanas.
Designa os professores Diva do Couto Gontijo Muniz e Néio Lúcio de Oliveira Campos às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Humanas.
Concede progressão funcional ao servidor Joaquim Pinto de Andrade, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, em virtude da habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, cuja homologação foi publicada no DOU de 7/1/2002, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional a Jorge Madeira Nogueira, matrícula no SIAPE nº 4039699, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas,para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Dispensa, a pedido, a servidora Ailta Barros de Souza Ramos Coelho, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Humanas/IH.
Designa a servidora Márcia de Meio Martins Kuyumjian, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto Ciências Humanas/IH.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Luíza Alves dos Santos, ocupante do cargo de Auxiliar de cozinha, lotada na Direção do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 28/11/2002.
Designa o Professor Rafael Sanzio Araújo (GEA) para exercer a função de membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários/CAC, como representante do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 03/06/2003.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 11/03/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Liliane Maria Belo do Amaral, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada no Instituto de Ciências Humanas.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Adriana Beatriz de Castro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativa NI, com lotação no IH/Instituto de Ciências Humanas, a partir de 28/01/2004.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Richard Renz, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Direção do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 04/08/2003.