Designa o servidor Márcio Martins Pimentel, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Decano (CD-3) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Armando de Azevedo Caldeira Pires, Professor Adjunto MS, a exercer a função de Diretor de Projetos do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 12/12/2005.
Designa a servidora Diane Oliveira Moura, Professora Adjunta MS, para responder como Decana do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 22/12/2005 a 23/12/2005.
Designa o servidor Renato Fontes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Iniciação Científica (FG-1) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 28/11/2006.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor associado, para responder inteiramente como Decano de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 27/05/2007 a 31/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder inteiramente como Decana de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 28/03/2007 a 29/05/2007.
Designa a Gláucia Maria Gleibe de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Diretora de Projetos do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Decano do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 10/12/2007 a 11/12/2007.
Designa o servidor Fernando Jorge Rodrigues Neves, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília.
Designar Comissão Coordenadora para organizar o XIX Congresso Internacional da Federation Internacionale des Langues et Litteratures Modernes (FILLM), instituição ligada ao Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH) da UNESCO, a ser realizado nesta Universidade em agosto de 1993, com o apoio do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e do Instituto de Letras. Composta pelos Professores Universit a rios Neide de Faria, do TEL, como Coordenadora, Danilo Pinto Luo, do TEL, Secretário-Geral e Gilberto Antunes Chauvet do LET, Tesoureiro, delegando à Coordenadora poderes para nomear Comissão Executiva no âmbito da UnB, destinada a tornar possível a realização do evento.
Designa o servidor Lauro Morhy para exercer a função de Decano no Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o professor David Fleischer para exercer a função de membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa o estudante Marcelo Trindade do Nascimento da função de Membro da Comissão Especial da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação. Designa o estudante Zolacir Trindade de Oliveira Junior para exercer a função de Membro da Comissão Especial da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação. Designa a estudante Sidneia Barrozo para exercer a função de Membro da Comissão Especial da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o Professor Marco Antônio Amato para exercer a função de coordenador da Àrea de Pós-Graduação junto ao Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o Professor Isaac Roitman para a função de Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, acumulando funções com o Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, em caráter temporário.
Designa a servidora Maria do Socorro Costa, para exercer a função de Assistente (FG-1), do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o servidor Paulo Bento do Rego, para exercer a função de Assistente de Informação e Divulgação (FG-1), do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o servidor Victor Hugo Casanova Alcalde para exercer a função de Coordenador de Iniciação Científica (FIGA) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o professor Milton Thiago de Mello para responder pelo Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação durante a ausência do titular.
Designa os professores José Carlos Brandi Aleixo, Gunter Roland Kohlsdorf Spiller e Vanize de Oliveira Macedo para a função de membros da Comissão Especial da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação pelo período de dois anos a partir de 03/07/1985.
Designa o professor Isaac Roitman para o cargo de Decano de Pesquisa e Pós-Graduação a partir de 16/08/1985.
Designa a servidora Jacira da Silva Câmara para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pesquisa.
Designa a servidora Maria Helena Jardim de Campos, para exercer a função de Coordenador de Apoio a Pós-graduação, do Centro de Apoio à Pesquisa no Decanato de Pesquisa e Pós-graduação.
Designa a servidora Maria Helena da Silva para exercer a função de Assistente de gestão e planejamento (FG-1) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a servidora Sônia Nair Báo para exercer a função de coordenadora de iniciação científica (FG-1) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o servidor Lincoln da Silva Gimenes - ocupante do cargo de Professor Adjunto (D) DE - para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pesquisa (CD-4), do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a servidora Sônia Nair Báo, para exercer a função de Coordenadora de Apoio à Pesquisa (CD-4) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP). Ocupante do cargo de Professora Adjunta MS.
Designa a Professora Adjunta Dione Oliveira Moura, a partir de 18/11/2005, para exercer a função de Coordenadora de Apoio à Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP).
Designa o Sérgio Koide, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pesquisa do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa para a função de Secretária do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, a Administradora, Kênia Martins de Alvarenga.
Designa o professor Paulo Saraiva para responder pelo Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o senhor Rubem Fonseca Filho para a função de Diretor do Centro de Apoio a Pesquisa do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação a partir de 04/09/90.
Designa a servidora Maria das Graças Rua para exercer a função de Assistente de Avaliação e Controle.
Designar o professor Luiz Basílio Rossi (FE) para exercer a função de Coordenador do Projeto UnB a Noite, que envolve os Decanatos de Extensão, de Graduação e Pós-Graduação e Assuntos Comunitários.
Designa a servidora Elizabeth Cancelli, para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pós-Graduação, do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a servidora Luzia Maria Dias Carneiro Rodrigues para exercer a função de Diretoria de Pós-Graduação Lato Sensu (CD-4) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o servidor Noraí Romeu Rocco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Decano do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação/DPP.
Designa o Professor Adjunto Renato Fontes Guimarães, a partir de 16/11/2005, para a função de Coordenador do Programa de Iniciação Científica do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP).
Designa o Professor Adjunto Ricardo Bentes de Azevedo, a partir de 18/11/2005, à função de Coordenador de Apoio à Pesquisa do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP).
Designa o Tarcisio Marciano da Rocha Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o Professor Josimar Mata de Farias França (MDG) para exercer a função de membro da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Cria na estrutura orgânica da Fundação Universidade de Brasília, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, com funcionamento provisório, até que se defina sua estrutura formal. II - Designa o Professor Kalil Skeff Neto (FIS), para Diretor deste Centro, bem como para definir e propor a estrutura formal do mesmo, além de promover a incorporação das atividades atualmente sob a responsabilidade das Oficinas Técnicas de Manutenção do Serviço de Patrimônio, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas e didáticas regulares. Delega ao Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação a atribuição de coordenar o desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico.
Designa os professores Orlando Ayrton de Toledo e Márcio Villas Boas para a função de membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação a partir de 29/07/1987.
Dispensa a estudante Sidneia Barrozo da função de Membro da Comissão Especial da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e designa o estudante Sinval Braga de Freitas para referida função.
Designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya, para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pesquisa, no Centro de Apoio à Pesquisa do DPP.
Designa o servidor Lauro Morhy para exercer a função de Decano do Decanato de Pesquisa e Pós-graduação.
Designa a servidora Maria Helena da Silva, para exercer a função de Assistente de Avaliação e Controle, do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, a partir de 24/01/92, o Professor Joaquim Pinto de Andrade (ECO), da função de Presidente do Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília, tendo em vista que o referido professor solicitou dispensa da função de Decano de Pesquisa e Pós-Graduação. Designa o professor João da Rocha Hirson (DPP), para exercer a função de Presidente do Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico DCT, da Universidade de Brasília, a partir de 25/01/92.
Designa a servidora Raimunda Nonata Sousa Vieira para exercer a função de Assistente de avaliação e controle (FG-2) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a servidora Sandra Neusa Lima Pereira Dutra para exercer a função de Secretária (FG-3) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a servidora Kênia Maria Martins de Alvarenga, Administradora, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação Lato Sensu do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 16/12/2005.
Designa a servidora Veruska Albuquerque Pacheco, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente de Apoio a Pesquisa (FG-3) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de férias do titular Donizetti Ramos de Oliveira, de 08/01/2007a 22/01/2007.
Designa a servidora Veruska Albuquerque Pacheco, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Assistente de Gestão e Planejamento do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de férias da titular Maria Marinalva de França, de 15/02/2007 a 06/03/2007.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder inteiramente como Decana de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 23/05/2007 a 25/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa Veruska Albuquerque Pacheco, Assistente em Administração, para responder como Assistente de Apoio a Pesquisa do Decanatado de Pesquisa e Pós-Graduação, durante a licença capacitação do titular Donizetti Ramos de Oliveira, de 18/09/2006 a 17/10/2006.
Designa o servidor Carlos Alberto Gurgel Veras, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Iniciação Científica (FG-1) do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP).
Designa a servidora Veruska Albuquerque Pacheco de Moura, ocupante do cargo de Assistente em administração, para exercer a função de Assistente de apoio à pesquisa do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 19/11/2002.