Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabete de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa o servidor Renan Mendes Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (CD-4), durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o professor Gunter Roland Kohlsdorf Spiller, para o Cargo em Comissão (CC-4), de Diretor de Planejamento da Prefeitura do Campus, a partir desta data.
Designa o professor Antônio Moreira Canpolina (ENC), para o Cargo em Comissão (CC-4) de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus, a partir de 1º de maio de 1987, sem prejuízo de suas atribuições como Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretora de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Weglisson Medeiros Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus.
Designa o José Sérgio de Souza, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus.
Designa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para exercer a função de Diretora de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Henrique Ewerton Pires, ocupante do cargo de Engenheiro/Área, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campos, durante o período de férias do titular José Sérgio de Souza.
Designa servidora Luciclêdes Maria do Nascimento, ocupante do cargo de Servente de Limpeza, para exercer função de Secretária da Coordenadoria de Obras e Reformas da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Nomeia o senhor Raimundo Tafuri Malvar para exercer o cargo de Diretor de Serviços Gerais (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, da função de Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Dispensa, a pedido, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura, da Prefeitura do Campus (PRC), o servidor João Carlos Nogueira de Castilho, a partir de 14/11/2005.
Dispensa, a pedido, da função de Diretor de Transporte e Segurança da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005, o servidor Francisco Joaquim de Sousa.
Designa o servidor Henrique Ewerton Pires para a função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Designa para exercer a função de Diretor de Transporte e Segurança da Prefeitura do Campus (PRC), o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, a partir de 14/11/2005.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Edison Oliveira Machado, da função de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus.
Nomeia o senhor Edison Oliveira Machado para exercer o cargo de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus.
Designa a Técnica de Tecnologia da Informação Elisabeth de Araújo Ferreira, a partir de 05/12/2005, para exercer a função de Diretora de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Suspende a realização de eventos festivos em espaços físicos do Campus Universitário Darcy Ribeiro e dá outras providências. Suspende a realização de eventos festivos e assemelhados nas instalações acadêmicas do Campus, inclusive na circulação interna dos edifícios, até que o Conselho Administrativo discipline a matéria. Restringe a realização de eventos que envolvam propaganda, venda de ingressos e de bebidas alcoólicas ao Centro Comunitário Athos Bulcão, sob a supervisão do Decanato de Assuntos Comunitários. Delega aos decanos e aos diretores das unidades acadêmicas e administrativas a competência de autorizar a realização de confraternizações de pequeno porte em ambientes fechados, internos aos espaços pelos quais são responsáveis. O dirigente que autorizar a confraternização também é responsável por assegurar as condições adequadas à realização do evento - sem prejuízo das atividades acadêmicas em curso - e pelo seu encerramento até às 21 horas. Orienta a Prefeitura do Campus para que, por meio da CPP, investigue indícios de irregularidades na organização de eventos e impeça a sua realização pelos meios legais apropriados. Determina à Comissão de Processo Disciplinar a apuração imediata de responsabilidades por todo e qualquer descumprimento do presente Ato e a aplicação das penas cabíveis. Determina que os casos omissos sejam encaminhados ao Gabinete do Reitor, ouvidos o Decanato de Assuntos Comunitários e a Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, para exercer a função de Diretor de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco Joaquim de Sousa, para exercer a função de Diretor de Segurança e Transportes, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor João Carlos Nogueira de Castilho, para exercer a função de Diretor de Engenharia e Arquitetura, da Prefeitura do Campus.