Dispensa, a pedido, a partir de 04/11/1995, o servidor Williams Andrade de Freitas, da Função de Chefe da Seção de Registro de Diploma (FG-6), da Diretoria de Administração Acadêmica.
Designa a servidora Eleny do Nascimento para exercer a função de Chefe da Seção de Registro de Diploma (FG-6), da Diretoria de Administração Acadêmica.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Matemática/MAT.
Designa o servidor Guy Grebot, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Matemática/MAT.
Reconduzir, a partir de 16/11/1995, a servidora Heloisa Sinatora Miranda, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Ecologia.
Dispensa a partir de 01/12/93 o servidor José Donizeti de Oliveira da função de chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática.
Designa o servidor José Donizeti de Oliveira para a função de chefe do serviço administrativo do centro de informática.
Dispensa a partir de 01/12/93 o servidor Maynardo M. Rodrigues Dantas da função de chefe do serviço de operações do centro de informática.
Designa o servidor Maynardo N. Rodrigues Dantas para a função de chefe do serviço de operações do centro de informática.
Designa o servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho para exercer, de 14/11/2001 a 14/11/2005, a função de Chefe da Divisão de Acesso ao Ensino Superior da Gerência de Construção de Instrumentos de Avaliação da Diretoria Acadêmica do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Designa o servidor Marcus Vinícius Araújo para exercer, de 14/11/2001 a 14/11/2005, a função de Chefe da Divisão de Concursos Públicos da Gerência de Construção de Instrumentos de Avaliação da Diretoria Acadêmica do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Designa o servidor Otto Toledo Ribas para a função de chefe do departamento de arquitetura.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 16/01/94 o servidor José Flávio Sombra Saraiva da função de chefe do departamento de história.
Designa a servidora Maria Eurydice de Barros Ribeiro para a função de chefe do departamento de história.
Dispensa, por aposentadoria, a servidora Diana Lúcia Moura Pinho, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Enfermagem/ENF.
Dispensa, a pedido, a partir de 02/01/94 o servidor José Natal Barbosa da função de chefe do departamento de linguística, línguas clássicas e vernácula.
Dispensa, a pedido, o servidor Genuíno Bordignon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Planejamento e Administração/PAD.
Dispensa, a pedido, a partir de 10/12/93 o servidor Ubirajara da Silva da função de chefe do departamento de audiivisual e publicidade.
Designa o servidor Roberto Aparecido Algarte, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Planejamento e Administração/PAD.
Designa o servidor Carlos Eduardo Machado da Costa Esch para a função de chefe do departamento de áudiovisual e publicidade.
Dispensa, a pedido, a partir de 13/11/1995, o servidor Pedro Luiz Tauil, da função de Chefe (FG-1) Interino, do Departamento de Saúde Coletiva.
Designa o servidor Pedro Luiz Tauil, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Saúde Coletiva.
Designa o servidor Paulo Sérgio França para a função de chefe da divisão de auxílio ao diagnóstico e terapêutica do hospital universitário.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Roberto Alexandre Vitória de Moraes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais/GRM.
Designa a servidora Raimunda Cardoso Pimentel Varela para a função de chefe da divisão de nutrição do hospital universitário.
Dispensa o servidor Hartmut Gunther da função de Chefe de Departamento, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, do Instituto de Psicologia Social e do Trabalho, do Instituto de Psicologia.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de Professora Adjunta, da função de Chefe do Departamento de Estatística, a partir de 20/12/2002.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Chefe, temporariamente, do Departamento de Estatística, a partir de 20/12/2002.
Dispensa o servidor João Manoel Dias Pimenta, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função Chefe (FG-1) pro tempore, do Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 1/11/2006.
Designa o servidor Antônio César Pinho Brasil Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 1/11/2006.
Dispensa, a pedido, o servidor César Augusto Tibúrcio Silva, ocupante do cargo de Professor titular, da função de Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, a partir de 24/10/2002.
Designa o servidor Elivânio Geraldo de Andrade, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, a partir de 24/10/2002.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Hélene Leblanc, ocupante do cargo de Professora adjunta, da função de Chefe do Departamento de Planejamento e Administração, a partir de 17/12/2002.
Designa o servidor Genuíno Bordignon, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Chefe, temporariamente, do Departamento de Planejamento e Administração, a partir de 17/12/2002.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicólogo/ Área, para responder como Chefe (CD-4) da Assessoria de Assuntos Internacionais, durante o período de férias do titular Noraí romeu Rocco, de 12/12/2006 a 22/12/2006.
Designa o servidor Josimar dos Santos Ginçalves , ocupante do cargo de Servente de Limpeza, para responder como Chefe do Centro de Engenharia de Equipamentos (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias da titular Melissa Emmanuele Alexandre Matos, de 6/11/2006 a 20/11/2006.
Dispensa, a pedido, a partir de 21/11/1995, o servidor Antonio Cleves Nunes Oliveira, da função de Chefe (FG1) do Departamento de Física.
Designa o servidor Júmio Márcio Rosa Cruz para exercer a função de Chefe, do departamento de Física.
Designa a servidora Sônia Azevedo de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Acervo Geral (FG-3) da Biblioteca Central, durante o período de lincença nojo da titular Mirim Furtado de Mendonça, de 28/10/2006 a 3/11/2006.
Dispensa, a pedido, a partir de 20/11/1995, o servidor Luiz Alberto Mendonça Lima, da função de Chefe do Centro de Pediatria Clínica (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto dos Santos de Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, da função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1) da Editora Universidade de Brasília.
Designa o servidor Dioclécio Campos Júnior, para exercer a função de Chefe do Centro de Clínicas Pediátricas (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Pedro Biainer Ramos da Silveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1) da Editora Universidade de Brasília.
Designa a servidora Ereni Gontijo de Lima para exercer a função de Chefe da Auditoria.
Designa a servidora Janne Curry Nasser, ocupante do cargo de Bibliotecário/ Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Auxílio ao Usuário (FG-1) da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Jefferson Higino Dantas, de 16/11/2006 a 5/12/2006.
Designa o servidor Maurício Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe de Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Domingo Pereira Costa, de 20/11/2006 a 4/12/2006.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/1997, o servidor Francisco José Dantas da função de Chefe do Serviço de Compras Nacionais da Diretoria de Recursos Materiais.
Designa o servidor Renan Mendes Rocha para exercer a função de Chefe do Serviço de Compras Nacionais da Diretoria de Recursos Materiais.
Designa a servidora Olivane de Fátima Furtado, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Chefe da Divisão de Recolocação (FG-3) da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Aurino Campos Pereira, de 23/11/2006 a 22/12/2006.
Dispensa o servidor Renato Fontes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Geografia.
Designa o servidor Renato Fontes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de chefe do Departamento de Geografia, a partir de 28/11/2006, sem prejuízo de suas atribuições.
Dispensa, a partir de 15/11/97, por término de mandato, a servidora Heloisa Sinatora Miranda, da função de Chefe do Departamento de Ecologia.
Designa a servidora June Springer de Freitas para exercer a função de Chefe do Departamento de Ecologia.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/12/1995, o servidor Humberto Abdalla Júnior, da função de Chefe(FG-1), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa a servidora Sônia Azevedo de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Acervo Geral (FG-3) da Biblioteca Central, durante o período de licença médica da titular Mirim furtado de Mendonça, de 21/11/2006 a 20/12/2006.
Designa o servidor Antonio José Martins Soares para exercer a função de hefe (FG-1), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Dilmo Câmara de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe da Seção de Registro de Diplomas (FG6) da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias da titular Eleny do Nascimento, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Willams Andrade de Freitas, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Orientação e Supervisão das Avançadas (FG-1) da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias da titular Elizabeth Oliveira Santos, de 15/12/2006 a 24/12/2006.
Dispensa, a pedido, o servidor Juarez Jason Menezes Araújo, da função de Chefe do Serviço de Preparo de Pagamento (FG-1), da Diretoria de Recursos Humanos.
Dispensa, a pedido, o servidor Balsem Pinelli Júnior, da função de Chefe(FG-1), do Departamento de Psicologia Clínica.
Designa a servidora Vera Lúcia Decnop Coelho, para exercer a função de Chefe (FG-1) Interina, do Departamento de Psicologia Clínica.
Designa o servidor Claudinei Gouveia de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do GRM/Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais, a partir de 29/03/2003.
Retifica o Ato da Reitoria nº 2028/2006, que designou para responder como Chefe (CD-4) da Acessoria de Assuntos Internacionais a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção: onde se lê: de 13/12/2006/ a 22/12/2006, leia-se: de 12/12/2006 a 27/12/2006.
Designa o servidor Dermeval Aparecido do Carmo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Geologia Geral e Aplicada, durante o período de Férias do titular Detlef Hans Gert Walde, de 02/12/2006 a 31/12/2006.
Designa a servidora Valdinea Maria Macedo Bezerra, ocupante do cargo de Bibliotecário/ Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções (FG-1) da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Célia Regina Silva, de 02/01/2007 a 12/01/2007.
Designa o servidor Ailson Alves Nascimento, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para responder como Chefe de Serviço de Exame e Prestação de Contas da Diretoria de Contabilidade de Finanças, durante o período de férias da titular João Bosco de Medeiros Dantas, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Elzi Ferreiraa Bittencourt, ocupante do cargo de Bibliotecário/ Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções (FG-1) da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Célia Regina Silva, de 08/12/2006 a 22/12/2006.
Designa o servidor Marcelo da Silva Araújo Tavares, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do titular Balsem Pinelli Júnior, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Dispensa a servidora Ana Cristina Filgueira Galvão, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1), pro tempore, do Departamento de Artes Cênicas, a partir de 02/01/2007.
Designa a servidora Sônia Maria Caldeira Paiva, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Artes Cênicas, a partir de 02/01/2007.
Designa a servidora Maria Alice Gumarães Borges, para exercera função de Chefe (FG-1), do Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Designa o servidor Gernico Duarte Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe (FG-1) do Serviço de Compras Nacional, durante o período de férias do titular Kleber Sebastião Rodrigues, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Welington José Monteiro Fonseca, para exercer a função de Chefe da Assessoria de Comunicação Social.
Dispensa, a pedido, a servidora Leda Del Caro Paiva, da função de Coordenadora de Projetos Especiais (FG-1), do Decanato de Extensão.
Designa a servidora Maria da Conceição Brito Bernardes, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe (FG-1) do Serviço de Convênios e Contratos, durante o período de férias da titular Maria de Jesus Queiroz, de 12/09/2006 a 11/10/2006.
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis, para exercer a função de Chefe do Serviço Artístico e Cultural, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, o servidor Juvenal Francisco da Nóbrega, da função de Chefe de Divisão de Serviços Gerais (FG-4), da Biblioteca Central.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Maria do Socorro Mendes Gomes, da função de Chefe do Serviço do Programa de Desenvolvimento Social, da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Designa a servidora Regina Celi Carvalho Vila Nova, para exercer a função de Chefe do Serviço do Programa de Desenvolvimento Social, da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Designa a servidora Edi Mendes Gumarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Minerologia e Petrologia, durante o período de férias da titular Sylvia Maria de Araújo, de 02/01/2007 a 16/01/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor Emílio José Gonçalves Ribeiro, da função de Chefe de Divisão de Enfermagem (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Adalene Moreira Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe (FG-1) do Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais, durante o período de férias do titular Geraldo Resende Boaventura, de 07/02/2007 a 16/02/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor Iraídes de Souza Alarcão, da função de Chefe de Divisão de Suprimento Hospitalar (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Márcio Humberto Montagna Cammarota, da função de Chefe do Centro de Interatização Hospitalar (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Fernando de Azevedo Dantas, da função de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Sabino Carvalho Gonçalves, da função de Chefe da Divisão Administrativa (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Antônia Souza dos Santos, da função de Chefe da Seção de Controle de Pessoal, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Lucia Lins de Oliveira, da função de Chefe do Centro de Ambulatório de Enfermagem (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Angélica Rodrigues de Abreu, da função de Chefe da Seção de Atividades Auxiliares, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Regina Jasen Cutrim Avelar, da função de Chefe do Centro de Enfermagem (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Rodrigues Pereira, da função de Chefe do Centro de Faturamento (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Edson Jonhson, da função de Chefe do Centro de Tratamento Odontológico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor José Luiz Damaceno Filho, da função de Chefe do Serviço de Transporte, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor João Batista Cavalcanti Araújo, da função de Chefe do Centro de Anestesiologia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Aliemar Caetano de Souza, da função de Chefe da Divisão de Apoio Administrativo do Serviço de Transporte, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe (CD-4) do Gabinete do Reitor, durante o período de férias da titular Maria Jaci Toffano, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria do Carmo Moraes Carvalho Sousa, da função de Chefe do Centro de Abastecimento (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor José de Souza Nobrega, da função de Chefe da Oficina Mecânica do Serviço de Transporte, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Goreth de Oliveira Cutrim, da função de Coordenadora da Unidade de Enfermagem Centro Cirúrgico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro, da função de Chefe do Serviço de Concessão e Postura, da Prefeitura do Campus.