Exonera, a pedido, a partir de 20/11/1995, a servidora Lia Viana de Queiroz,ocupante do cargo de Técnico de Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Emílio José Gonçalves Ribeiro, da função de Chefe de Divisão de Enfermagem (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Iraídes de Souza Alarcão, da função de Chefe de Divisão de Suprimento Hospitalar (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Edson Jonhson, da função de Chefe do Centro de Tratamento Odontológico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Marluce Borba Gonçalves, da função de Chefe do Centro de Apoio Diagnóstico e Tratamento de Unidade Fisioterapia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Raimunda Cardoso Pimentel Varela, da função de Chefe da Divisão de Nutrição (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Paula Rezende da Cunha Bosh, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Exonera, a pedido, Sheila Maria Oliveira Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Heliane Vieira Nóbrega, para exercer a função de Chefe da Divisão de Farmácia (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Heloísa Helena Caldeira, para exercer a função de Assessoria de Controle Interno (FG-1), do Hospital Universitário de Brasilia.
Designa o servidor João da Costa Filho, para exercer a função de Chefe da Divisão de Continuada (FG-l), do Hospital Universitário de Brasilia.
Designa o servidor Sílvio Carlos de Souza Carneiro, para exercer a função de Chefe do Centro de Provimento Farmacêutico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Júlio César de Paula, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínicas Cirúrgicas (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Valdinei Donisete Marques Pinto, da função de Chefia do Centro de Enfermagem e Tratamento Intensivo, do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Carlos Roberto de Resende Miranda, para exercer a função de Chefia da Divisão de Auxílio ao Diagnóstico e Terapêutica do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 02/08/1995, o servidor Ronie Clistenes Francisco da Silva, ocupante do cargo de Copeiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a :pedido, o servidor Albino Verçosa de Magalhães, da função de Chefia do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento de Unidade Anatomia Patológica, do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Claudia Torres Lima da Silveira Figueiredo, ocupante do cargo de Cirurgião Dentista, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a aprtir de 19/09/1995, o servidor Ricardo Cortes de Oliveira Braga, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 03/10/1995 a servidora Lídia Souza Lopes Mattos, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Heloisa Helena Caldeira, da função de Chefe de Assessoria de Controle Interno (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Rogério Castro Mascarenhas, da função de Chefe da Divisão de Administração (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Yrlanda Maria Rabelo Damasceno Oliveira, para exercer a função de Chefe do Centro de Farmácia Clínica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Raquel Sousa de Moraes, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Maria das Dores Araújo, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Marcos Célio de Almeida para exercer a função de Chefe da Divisão de Auxílio ao Diagnóstico e Terapia(FG-l), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, William Rodrigues da Silva, ocupante do cargo de Copeiro Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/03/1996, servidor Júlio César de Paula, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínica Cirúrgica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Heliane Vieira Nobrega, da função de Chefia da Divisão de Farmácia, do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Valdinei Donisete Marques Pinto, para exercer a função de Chefe de Enfermagem em Tratamento Intensivo (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera a pedido o servidor Paulo Césio De Sousa Balduino, ocupante do cargo de Médico/Medicina Intensiva, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 04/071995, a servidora Ozielita Castelo Branco Alves, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento, do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, a servidora Maura Santana de Almeida, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, a servidora Raissa de França Vasconcelos, ocupante do cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quardo de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 10/05/96, a servidora Maria Tomé Ferreira dos Reis, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, código de vaga n° 630646, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 24/04/1995, a servidora Cristiane Pinheiro Marques, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/05/1995, a servidora Nadja de Souza Lima, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínica Médica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa o Servidor Luiz Massaro Watanabe, da função de Chefe do Centro de Clínicas Cirúrgicas (FG-2), do Hospital Universitário.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/11/93 a servidora Glória Maria Andrade Cavalcanti Araújo da função de assessor do Hospital Universitário.
Designa a servidora Raimunda Cardoso Pimentel Varela para a função de chefe da divisão de nutrição do hospital universitário.
Dispensa a servidora Isa Maria Bezerra de Queiroz da função de Assessor de Comunicação Social do Hospital Universitário.
Dispensa o servidor Aliomar Jorge Santana da função de coordenador da divisão de Engenharia Clínica do Hospital Universitário.
Dispensa Joel Paulo Russomano Veiga da função de Chefe da Divisão Médica do Hospital Universitário.
Designa Elias Tavares de Araujo para exercer a função de Diretor do Hospital Universitário.
Designa Glória Maria A. Cavalcanti de Araújo para exercer a função de Assessora do Hospital Universitário.
Nomeia Nelson Bento dos Santos para o cargo de Técnico em Radiologia, código de vaga nº 630749, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Humberto Carlos S. B. Correa, ocorrida em 25/09/91.
Nomeia Estela Maura Padilha para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630927, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernanda Eugenia Luz da Mota, ocorrida em 14/05/91.
Nomeia Maria das Graças Vieira para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630900, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Dilson F. de A. Menezes, ocorrida em 17/05/91.
Nomeia Sandra Renata Nakashoji para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630861, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Arlindo de Almeida Simões, ocorrida em 15/05/91.
Designa a servidora Nilciane Silva Araújo, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento, do Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Jairo dos Santos para o cargo de Médico/Clínica médica, código de vaga nº 708148, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Raissa de Franca V. Dantas, ocorrida em 29/03/96.
Nomeia Andrea Doria Farias de Amorim para o cargo de Médico/Clínica Médica, código de vaga nº 631406, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de José Correia, ocorrida em 31/05/90.
Nomeia Paula Regina de Souza para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 630602, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Aleanir Soares de Figueiredo, ocorrida em 29/06/92.
Nomeia Julia Vieira Leite para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 631094, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Jocelina Marinho da Silva, ocorrida em 20/05/92.
Nomeia Odália Batista de Oliveira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 631139, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Liete Costa Val,Legas, ocorrida em 06/07/92.
Nomeia Marçal Rodrigues de Carvalho para o cargo de Médico/Clínica Médica, código de vaga nº 707791, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Sônia Maria Friedrich, ocorrida em 01/03/96.
Nomeia Eduardo Hecht para o cargo de Médico/Pediatria Geral, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Francisco A. B. Ximenes Filho, ocorrida em 11/12/96.
Nomeia Edna Figueiredo Rego para o cargo de Médico/Clínica Médica NS D I, código de vaga nº 708148, do Quadro de Pessoa Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Raíssa de Franca V. Dantas, ocorrida em 29/03/96.
Nomeia José Ribamar Pereira Junior para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, código de vaga nº 631068, do Quadro de Pessoa Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Ivete Antão, ocorrida em 09/07/92.
Exonera, a pedido, a servidora Flávia Sodré Silva, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Helcia Chrystiane Correa Silva, para exercer a função de Chefe do Centro de Farmácia Clínica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, o servidor Alexandre Barbosa Sotero Caio, ocupante do cargo de Médico NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Exonera, a pedido, o servidor André Luís Alonso Loli, ocupante do cargo de Técnico em Anatomia e Necrópsia NI C III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Exonera a pedido, a partir de 13/03/98, o servidor Adalcino Ferreira dos Santos, ocupante do cargo de Atendente de Consultório/Área NA C III, código da vaga nº 708159, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Márcia Helena Guimarães, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Dispensa, a pedido, a servidora Luciana Nunes dos Santos, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Centro Cirúrgico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Edla Regina Rodrigues de Melo, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia o Senhor Elias Tavares de Araújo para exercer o cargo de Diretor do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Luiz Alberto de Mendonça Lima para exercer a função de Diretor Adjunto de Assuntos de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera a pedido, a partir de 10/11/97, o servidor Elisvaldo Moura Guerra, ocupante do cargo de Auxiliar de Farmácia, código da vaga 631238, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera a pedido, a partir de 07/11/97, a servidora Rejane Antonello Griboski, ocupante do cargo de Enfermeiro, código da vaga 631023, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Jaqueline Pereira da Silva para o cargo de Enfermeiro NS D I , código de vaga nº 630889, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília. em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos E. de Lossio e Seiblitz, ocorrida em 13/05/1991.
Nomeia Maria Helena da Silva para o cargo de Enfermeiro NS D I, código de vaga nº 630846, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Amadeu Neves dos Santos Simas, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Natalino Dias dos Santos para o cargo de Técnico de Anatomia e Necrópsia NI D I, código de vaga nº 630319, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Eduardo Basso de Moraes, ocorrida em 06/06/1996.
Nomeia Rudinele Jesus Firmino para o cargo de Técnico de Laboratório/patologia clínica NI D I, código de vaga nº 687140, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de José Ribamar de Aguiar, ocorrida em 16/10/1992.
Nomear Stela Dalva Carneiro para o cargo de Médico/Clínica médica NS D I, código de vaga nº 631406, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de José Correia, ocorrida em 31/05/1990.
Exonera, a pedido,a partir de 29/04/1998, a servidora Ana Cecília Medeiros de Carvalho Cunha, ocupante do cargo de Médico NS D I, código da vaga 708113, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Luciano dos Santos Flores para o cargo de Médico/Clínica médica NS D I, código de vaga nº 707791, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Sonia Maria Friedrich, ocorrida em 01/03/1996.
Homologa o resultado de aprovação na avaliação de estágio probatório das servidoras Maria do Carmo Fernandes e Vânia Felício da Silva.
Dispensa o servidor Joel Paulo Russomano Veiga da função de chefe do Centro Clínicas Médicas (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na avaliação de estágio probatório da servidora Valdelice de Sousa Pereira.
Exonera a servidora Nilciane Silva Araújo ocupante do cargo de enfermeiro NS D III, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera a servidora Áurea de Araújo Lima, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a servidora Ana Célia Otoni Cunha, ocupante do cargo de enfermeiro, da função de chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/07/1998, a servidora Cândida Elizabeth de Almeida Kaniak, da função de Diretora Adjunto de Serviços Assistenciais (CD-4), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor André Luiz Vianna para exercer a função de Diretor adjunto de serviços assistenciais (CD-4) do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 09/06/1998, a servidora Jaciara de Almeida Freitas Cavalcanti, ocupante do cargo de Médico NS D III, código da vaga nº 631045, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Hélio Pereira Rocha Sobrinho para exercer a função de Chefe do Centro de Administração de Pessoal (FG-2) da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação de Estágio probatório das servidoras abaixo relacionadas: Ana Paula Ferreira Passos, matrícula nº 148717, enfermeiro, admitido em 30/08/1996, no HUB e Antonella Márcia Mercadante de Albuquerque do Nascimento, matrícula nº 148474, médico, admitido em 08/07/1996, no HUB.
Nomeia Waldiria Rodrigues de Oliveira para o cargo de Enfermeiro NS D I, código de vaga nº 630836, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Leneide Rodrigues Fortes, ocorrida em 26/11/1997.
Concede dispensa, a pedido, do servidor Márcio Silva Barbosa da função de chefe do Centro de Enfermagem em Clínicas Cirúrgicas (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 13/07/98.
Designa o servidor Márcio Silva Barbosa para exercer função de Chefe da Divisão de Enfermagem (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, Márcio Humberto Montagna Cammarota do cargo de Chefe do Centro de Informatização Hospitalar (FG-1) , do Hospital Universitário de Brasíla, a partir de 01/07/98.
Exonera, a pedido, o servidor Eduardo Antônio dos Santos Júnior do cargo de Atendente de Consultório/Área NA C IV do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasíla, a partir de 24/07/98.
Exonera,a pedido, o servidor Sérgio Luiz Campelo Brasil, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI C II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 30/07/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Carlos Henrique Silveira de Andrade da função de Chefe do Centro de Produção de Refeições (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 01/08/1998.
Designa o servidor Carlos Augusto Costa Pires de Oliveira para exercer função de Chefe do Centro de Clínicas Cirúrgicas (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação de Estágio Probatório dos servidores: Cecília Ribeiro de Sena, matrícula 151254, auxiliar de enfermagem, admissão em 12/12/1997, HUB; Denilce de Sousa Vieira, matrícula 150941, técnico em laboratório, admissão em 24/11/1997, HUB; Geraldo Alves Batista, matrícula 150681, enfermeiro, admissão em 03/11/1997, HUB; Mara Nícia Bueno Faria, matrícula 151165, auxiliar de enfermagem, admissão em 10/12/1997, HUB; Marlene Dourado, matrícula 151181, auxiliar de enfermagem, admissão em 11/12/1997, HUB; Stella Rodrigues Vila Nova, matrícula 151211, auxiliar de enfermagem, admissão em 12/12/1997, HUB.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório da servidora Jacqueline de Almeida Freitas.
Exonera, a pedido, a partir de 08/06/1999, a servidora Adriana Kátia de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de médico NS D III, código da vaga n° 631403, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.