Concede licença sem vencimentos ao professor Nazareno Ferreira da Silva do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia.
Prorroga a licença concedida ao professor João Guedes de Campos Barros, da Faculdade de Tecnologia, por mais 1 ano.
Concede licença com ônus limitado ao professor Francisco Ronaldo Frazão de Lima, do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, a fim de cumprir programa de Doutoramento na Universidade de Manchester, Inglaterra.
Concede licença com vencimento ao professor Joel Guilherme da Silva Filho, do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, para tratar de interesse particular.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/01/1974 a 29/09/1974.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/09/1974 a 30/09/1975, a fim de cumprir pós-graduação na Universidade de George Washington - EUA.
Concede licença ao professor Ademar Bradini, pelo período de 30 meses a partir de 19 de março de 1975, na Texas State University - EUA.