Dispensa, por aposentadoria, o servidor Lúcio Carlos Andrade Borges ocupante do cargo de Analista de Sistemas, da função de Coordenador de Extensão do DEX/Decanato de Extensão.
Nomeia a Senhora Geralda Dias Aparecida para exercer a função da Diretora (CD-4) da Casa da Cultura da América Latina, do Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a servidora Leda Del Caro Paiva, da função de Coordenadora de Projetos Especiais (FG-1), do Decanato de Extensão.
Designa o servidor Wagner Antônio Rizzo, para exercer a função de Assistente, do Decanato de Extensão.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Cecília Maria Vitorino Fernandes, da função de Assistente, do Decanato de Extensão.
Designar o professor Luiz Basílio Rossi (FE) para exercer a função de Coordenador do Projeto UnB a Noite, que envolve os Decanatos de Extensão, de Graduação e Pós-Graduação e Assuntos Comunitários.
Designa a servidora Tânia Schmitt, ocupante do cargo de professor assistente, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de professor assistente, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas junto ao Decanato de Extensão.
Designa Rosângela das Graças Ferreira do Vale Lameira, Professor Visitante, para responder pela Coordenação de Extensão do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, junto ao Decanato de Extensão, a partir de 15/10/2006, sem prejuízo às suas atribuições.
Exonera, a pedido, o servidor Jurandi Gomes Curado, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, com lotação no Decanato de Extensão.
Designa o servidor Luiz Pedone para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-l). junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, o servidor David Verge Fleischer, da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-l), junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor José William da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Assistente do Decanato de Extensão (DEX).
Designa o servidor José Marques Ribeiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário do Decanato de Extensão (DEX).
Dispensa, a pedido, o servidor José William da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Secretário do Decanato de Extensão (DEX).
Dispensa, a pedido, o servidor Wagner Antônio Rizzo, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Assistente do Decanato de Extensão (DEX).
Reconduz, a partir de 14/11/2005, o Técnico em Assuntos Educacionais, José William da Silva, à função de Assistente do Decanato de Extensão (DEX).
Reconduz o Assistente em Administração José Marques Ribeiro, a partir de 14/11/2005, à função de Secretário do Decanato de Extensão (DEX).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, a servidora Dóris Santos de Faria, Professor Adjunto MS para exercer a função de Decana (CD-3) do Decanato de Extensão (DEX).
Reconduz ao cargo de Decano, do Decanato de Administração (DAF), Erico Paulo Siegmar Weidle, a partir de 14/11/2005.
Reconduz o Economista Fernando Soares dos Santos à função de Diretor de Orçamento do Decanato de Administração, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Paulo Roberto Meneses para exercer função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Edi Mendes Guimarães da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências (FG-2) junto ao Decanato de Extensão, a partir de 01/09/1998.
Designa a servidora Leila Chalub Martins, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Decana (CD-3) do Decanato de Extensão, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Wenceslau J. Goedert para exercer função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Concede dispensa, a pedido, o servidor José Ricardo Peixoto da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FG-2) junto ao Decanato de Extensão a partir de 01/09/1998.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor José Marques Ribeiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, nível de classificação D, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Decanato de Extensão, do nível de capacitação I para II, a partir de 15/08/2007.
Dispensa, a pedido, a servidora Marlene da Silva Bomfim da função de Coordenadora de Eventos de Extensão (FG-1) do DEX/Decanato de Extensão, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Rogério de Andrade Córdova para exercer função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Leila Chalub Martins da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, o servidor Sylvio Quezado de Magalhães, Professor Adjunto MS, da função de Decano (CD-3) do DEX/Decanato de Extensão, a partir de 14/11/2005.
Designa a servidora Alta Barros de Souza Ramos para exercer a função de coordenadora de extensão do Instituto de Ciências Humanas (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa a servidora Marilia Steinberger da função de coordenadora de extensão do Instituto de Ciências Humanas (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Antonieta Sacco Porres da função da Coordenadora de Extensão, do Decanato de Extensão e designa a servidora Tania Regina Pacheco Fernandes (LET) para exercer a função de Coordenadora de Extensão, representante do Instituto de Letras junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Hugo Clemente de Araújo para exercer a função de coordenador de extensão do Instituto de Química junto ao Decanato de Extensão.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 731/2007, que designou Jaqueline Fernandes para o cargo de Diretora da Escola de Capacitação de Adolescentes, vinculada ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Sylvio Quezado de Magalhães para exercer função de Assessor de Planejamento do Decanato de Extensão.
Designa a servidora Edna Gisela Pizarro para exercer função de Coordenador de Extensão do Instituto de Letras (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Concede dispensa a pedido, a servidora Tânia Regina Pacheco Fernandes da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Letras (FG-2) junto ao Decanato de Extensão, a partir de 28/07/1998.
Designa o servidor Humberto Abdala Júnior para exercer a função de coordenador de extensão da Faculdade de Tecnologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo da função de coordenador de extensão da Faculdade de Tecnologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Francisco Gois de Oliveira, para exercer a função de Coordenador de Articulação Institucional (FG-3), da Diretoria Técnica de Extensão.
Dispensa,a pedido, o servidor Francisco Gois de Oliveira, da função de Coordenador do Núcleo Permanente de Extensão do Novo Gama (FG-3), do Decanato de Extensão.
Dispensa,a pedido, a servidora Zelinda Torri da Rosa, da função de Coordenador do Núcleo Permanente de Extensão do Paranoá (FG-3), do Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a servidora Antonia Célia Barros Lins Bonfim, da função de Coordenador do Núcleo Permanente de Extensão da Ceilândia (FG-3), do Decanato de Extensão.
Designa a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder inteiramente como Decana do Decanato de Extensão, durante o período de afastamento da titular Leila Chalub Martins, de 16/05/2007 a 25/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa o servidor Paulo Afonso Francisco de Carvalho para exerce a função de Coordenador de extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/06/1998, o servidor Luiz Pedone da função de Coordenador de extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor José Alencar Carneiro de Freitas para exercer a função de coordenador de extensão da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FG2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa o servidor Wencelsau J. Goedert da função de coordenador de extensão da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FG2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Isabela Lara Oliveira para exercer a função de coordenadora de extensão da Faculdade de Comunicação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa o servidor Luiz Martins da Silva da função de coordenador de extensão da Faculdade de Comunicação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor David Verge Fleischer, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-l), junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Marlene da Silva Bomfim para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Eventos (FG-3), do Decanato de Extensão.
Designa o servidor Edi Mendes Guimarães, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa o servidor Alcides Costa Vaz da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa o servidor Detlef Hans Gert Walde da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa a professora Leila Chalub Martins da função de coordenador de projetos especiais do Decanato de Extensão. Designa a professora Leda Del Caro Paiva para a função de coordenador de projetos especiais do Decanato de Extensão.
Designa a servidora Zélia Leal Adghirni, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Comunicação (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa a servidora Selma Regina Nunes, da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Comunicação (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Osmar Riehl, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação Física (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Jorge Katsumi Niyama para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 12/05/1998, o servidor Roque Magno de Oliveira da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Estudos Sociais Aplicadas (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Jessé José Freire de Souza para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Sociais (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 22/04/1998, o servidor Eurípedes da Cunha Dias da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Sociais (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Nomeia a senhora Denise de Aragão Costa Martins para exercer o cargo de Diretora da Escola de Extensão (CD-4) do Decanato de Extensão.
Dispensa, a partir de 22/04/1998, por aposentadoria, a servidora Denise de Aragão Costa Martins da função de Diretora da Escola de Extensão (CD-4) do Decanato de Extensão.
Designa a servidora Maria Aparecida Godoy Soler Pajanian para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Física (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Alessandra Ramos de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Letras (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Exonera, a pedido, a partir de 12/07/1999, o Senhor Francisco Fernando Monteoliva Doratioto do cargo de Diretor da Casa da Cultura da América Latina (CD-4) do Decanato de Extensão.
Designa o professor Luiz Otávio de Souza Carmo para responder temporariamente pelo Decanato de Extensão, na ausência do titular do cargo.
Designa o servidor Lúcio Carlos Andrade Borges, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Decanato de Extensão (DEX).
Designa a senhora Jaqueline Fernandes para exercer o cargo de Diretora da Escola de Capaitação de Adolescentes vinculada ao Decanato de Extensão, a partir de 24/04/2007.
Designa a servidora Angela Maria de Oliveira Almeida para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/04/1998, a servidora Silviane Bonaccorsi Barbato Bloch da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Exonera, a pedido, a partir de 02/07/1999, a Senhora Denise de Aragão Costa Martins, do cargo de Diretora da Escola de Extensão (CD-4) do Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 23/04/1998, o servidor Cláudio José P. Villar de Queiroz da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a senhora Vera Margarida Lessa Catalão, docente requisitada da SEEDF, para exercer a função de Diretora do Núcleo da Agenda Ambiental da UnB do Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/08/1999, tendo em vista o constante do OI IL/17/99, a servidora Edna Gisela Pizarro, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Letras (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Leila Chalub Martins para exercer a função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação (FG-2), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/04/1998, o servidor Messias Costa da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação (FG-2), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a senhora Paula Yone Stroh da função de Coordenadora de Extensão do Centro de Desenvolvimento Sustentável,junto ao Decanato de Extensão .
Dispensa, a pedido, a partir de 21/06/1999, tendo em vista o constante do memorando DEX/546/99, o servidor Alexandre Bernardino Costa, ocupante do cargo de Professor Assistente MS , da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Direito (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa, tendo em vista o constante do memorando DEX/546/99, o servidor Roberto Armando Ramos de Aguiar, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Direito (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Luiz Pedone para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a partir de 01/04/1998, o servidor Luiz Pedone da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Políticas e Relações Internacionais (FG-1) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Sylvio Quezado de Magalhães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Assessor Especial do Decanato de Extensão (DEX).
Designa a professora Marialice de Carvalho Pitaguary (MTC) para, sem prejuízo das suas funções, exercer a Coordenação do Projeto Paranoá (FG-5), do Centro de Apoio aos Núcleos Permanentes de Extensão (CANPE), do Decanato de Extensão.
Designa a Servidora Leila Chalub Martins, para exercer a função de Coordenadora de Projetos Especiais (FG-1), do Decanato de Extensão.
Dispensa a Servidora Lourdes Maria Bandeira, da função de Coordenadora de Projetos Especiais (FG-1), do Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, o professor Luiz Pedone (REL) da função de Chefe da Coordenadoria de Programas Internacionais (FG-3) do Centro de Apoio a Intercâmbio e Programas Internacionais – CIP, do Decanato de Extensão.
Designa o servidor Wagner Antonio Rizzo, para exercer a função de Assistente (FIGA), do Decanato de Extensão.
Dispensa, a partir de 01/03/98, o servidor Wagner Antonio Rizzo, da função de Assistente (FG-2), do Decanato de Extensão.
Dispensa o Professor Jorge Alberto Cordón Portillo (ODT) de Assessor Especial do Decanato de Extensão.
Designa, tendo em vista o constante do memorando FTD/097/99 e do memorando DEX/223/99, o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Tecnologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 03/05/1999, tendo em vista o constante do memorando FTD/097/99 e do memorando DEX/223/99, o servidor Lineu José Pedroso, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Tecnologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Reconduz o servidor Leonardo de Almeida Vilhena, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, à função de Coordenador de Extensão (FG-2) da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados (FAD), junto ao Decanato de Extensão (DEX).
Designa o servidor Alcir Braga Sanches, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação Física (FG-2), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a partir de 01/04/98, o servidor Alcir Braga Sanches, da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação Física (FIGA), junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Euripedes da Cunha Dias, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Sociais (FG-2), junto ao Decanato de Extensão.