Designa o servidor Francisco Osny Cavalcante Bezerra, ocupante do cargo de Eletricista/Área, para exercer a função de Chefe de Setor/Supervisor de Eletricidade do ICC (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Designa o Servidor Edivânio Alves Nogueira para responder pela função de Encarregado de Turma de Vigilância (FG-9) da Prefeitura do Campus.
Revoga o Ato da Reitoria nº 131/91. 2.Designa o Arquiteto Cláudio Oliveira Arantes para representar a Prefeitura do Campus (PRC), junto ao Comitê de Usuários das Unidades Administrativas do Conselho de Informática.
Designa o Servidor Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, para exercer a função de Chefe do Serviço de Infra Estrutura de Hidráulica e Elétrica (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Claudio Oliveira Arantes para exercer a função de Diretor de Planejamento (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Fernando de Azevedo Dantas para exercer função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Henrique Luiz Cesar de Macedo, para exercer a função de Chefe do Serviço de Obras Civis (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilene Gonçalves Rocha, para exercer a função de Secretária da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Fernando de Azevedo Dantas, para exercer a função de Coordenador de Apoio Administrativo, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro, para exercer a função de Coordenadora de Concessão e Postura, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Jumair de Arruda Rodrigues, para exercer a função de Chefe da Seção de Mudança, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, para exercer a função de Coordenador de Manutenção, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Dionísio Filho Silva, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FSD, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Cláudio Oliveira Arantes, para exercer a função de Coordenador de Projetos, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Raimunda Barbalho Costa, para exercer a função de Chefe da Central de Informações (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Gilberto Bispo dos Santos para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Maria Teixeira Maia para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção da Reitoria e BCE (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor João Soares Sobrinho para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Nelcione Pereira Cordeiro, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor José Sobral Ribeiro para exercer a função de Chefe da Central de Informações (FG-4) da Prefeitura do Campus(PRC), ocupante do cargo de Mêcanico.
Designa o servidor Antônio Pedro Pereira de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Coordenação de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Josemar Rodrigues de Albuquerque, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa, o servidor Floriano Ferreira de Souza, pedreiro, para responder como chefe da seção de alvenaria e impermeabilização (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC, durante a licença especial e férias do servidor Francisco Messias da Silva, no período de 12/04/2002 a 30/06/2002.
Designa para a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, o Encanador/Área, Antônio Disterro Abreu da Cunha.
Designa a Assistente em Administração Antônia Souza dos Santos à função de Coordenadora de Execução Orçamentária da Prefeitura do Campus (PRC), durante o período de férias da servidora Marilda Cardoso Gualberto, de 16/11/2005 a 15/12/2005.
Designa o Vigilante Vicente de Pádua Justo Júnior, a partir de 29/11/2005, para exercer a função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio , da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o Jardineiro Jumair de Arruda Rodrigues para, a partir de 29/11/2005, exercer a função de Coordenador de Zeladoria, da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Francisco de Assis Soares Larcher, Mecânico, a exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa a servidora Angélica Rodrigues Abreu, Auxiliar Operacional, para responder como Coordenadora de Operações da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Lúcia Leite de Mesquita Wolney, de 09/01/2006 a 23/01/2006.
Designa o servidor Geriveldo Cabral de Arruda, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus, durante o periodo de férias do titular José de Souza Nóbrega, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramenstre, para responder como Chefe da Seção de Carpintaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Orlando Antonio de Oliveira, de 09/01/2006 a 07/02/2006.
Designa o servidor Eluziano Francisco, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para responder como Chefe da Seção de Serralheria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Josué Gomes do Nascimento, 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor João Teles Salgado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Dirmino José de Sousa Neto, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o servidor José Marques da Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Joldete Novaes Braga, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o servidor Aguinaldo Dionísio Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos de Souza Rezende, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa servidora Luciclêdes Maria do Nascimento, ocupante do cargo de Servente de Limpeza, para exercer função de Secretária da Coordenadoria de Obras e Reformas da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa servidor Renan Mendes Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer função de Coordenador de Gestão Administrativa da Prefeitura do Campus.
Designa de 03/07/2006 a 1º/08/2006, o servidor Josue Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus, durante férias do titular Vicente de Pádua Justo Júnior.
Designa o servidor Raimundo Cristalino Pereira, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para responder como Coordenador de Planejamento e Execução Orçamentária (FG-1) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Marilda Cardoso Gualberto, de 11/09/2006 a 10/10/2006.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, ocupante do cargo de Pedreiro, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus, a partir de 05/04/2005.
Designa Francisco Joaquim de Sousa, Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenador de Concessão e Postura da Prefeitura do Campus, a partir de 11/10/2006.
Designa o servidor Valdemir Gomes de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemes, de 10/01/2007 a 08/02/2007.
Designa o servidor Raimundo Cristalino Pereira, ocupante do cargo de Técnico em móveis e esquadrias, para responder como Coordenador de Concessão e Postura da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco Joaquim de Sousa, de 01/02/2007 a 02/03/2007.
Designa os servidores Weglisson Medeiros Ferreira e José Pedro Rdrigues do Amaral Ribeiro para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Prefeitura do Campus, a partir de 25/05/2007.
Designa o vigilante Antônio Barreto dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemes.
Designar o vigilante João Teles Salgado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Firmino José de Sousa Neto.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa o Aguinaldo Morais Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus.
Designa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para exercer a função de Diretora de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Delson Leandro da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança no Campus do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campu.
Dispensa o Servidor Valdomir dos Santos Missel da função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Fátima Georgina Figueiredo Rocha de Almeida da função de Secretária da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Simei Domingues da função de Chefe do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins da função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Carlos Cantuária Salim da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Gertrudes Winter da função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins para exercer a função de Secretária da Prefeitura do Campus; Designa o servidor Manoel Cardoso Neto para exercer a função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Simei Domingues para exercer a função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Carlos Cantuária Salim para exercer a função de Chefe do Serviço de Transportes (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Wilson da Silva Reis para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilene Gonçalves Rocha para exercer a função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a servidora Rita de Cácia Barros para exercer a função de Secretária da Diretoria de Plenejamento (FG-7) da Prefeiturra do Campus.
Reconduz a Servidora Clarice Coutinho dos Santos na função de Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues da função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues para exercer a função de Chefe de Serviço de Apoio Administrativo (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Lúcia Leite de Mesquita Wolney para exercer a função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Carlos Liberto Lopes na função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares (FG-3) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro na função de Chefe da Seção de Telefonia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Luciana Lopes Rocha na função de Chefe da Seção de Arquivo (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Leviston Batista de Carvalho na função de Chefe da Seção de Reprografia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro na função de Chefe da Seção de Desenho (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Fernando Ferreira de Paula na função de Assistente (FG-2) da Prefeitura do Campus; O Ato entra em vigor a partir de 01/01/1990.
Designa a servidora Maria do Carmo Thormann, para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Projetos, na Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, para exercer a função de Coordenador Orçamentário, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Luiz Damaceno Filho, para exercer a função de Coordenador de Transporte, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco de Assis da Silva, para exercer a função de Coordenador de Zeladoria, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Valdéia Teixeira de Oliveira, para exercer a função de Chefe da Central de Informações, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Edilmo Capistrano Uchoa, para exercer a função de Chefe da Seção de Instalação Telefônica, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção/Multiuso, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Gerson Oliveira de Santana, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/Reitoria, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Maria Teixeira Maia, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FAD, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco Sérgio da Silva, para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial/ICC, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Marcelo Cerqueira Moacyr, para exercer a função de Chefe do Setor de Supervisão de Eletricidade/ICC, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza para exercer a função de Chefe da Seção de Marcenaria da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Manoel Andrade da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco Sérgio da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eraldo Vieira Filho para exercer a função de supervisor de segurança no Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o Contador Antônio Wilson Botelho de Sousa para exercer a função de Prefeito da Prefeitura do Campus, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Henrique Ewerton Pires para a função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Designa a Técnica de Tecnologia da Informação Elisabeth de Araújo Ferreira, a partir de 05/12/2005, para exercer a função de Diretora de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José de Souza Nóbrega, Mecânico, a exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da servidora Elisabeth de Araújo Ferreira, de 02/01/2006 a 20/01/2006.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, Pedreiro, para responder como Coordenador do Almoxarifado da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz Cesar de Macedo, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Almim Luiz da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Claudemir dos Santos, de 10/02/2006 a 11/03/2006.
Designa o servidor Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemos, de 11/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o servidor Edmilson Garcia de Sousa, ocupante do cargo de Contramestre, para exercer a função de Surpevisor de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa servidor Eluziânio Francisco Macêdo, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para exercer função de Gerente de Contratos da Coordenadoria de Negócios da Diretoria de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Designa de 10/07/2006 a 24/07/2006, a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/PRC da Secretaria de Recursos Humanos, durante férias do titular Osmar Benetis.
Designa o servidor Gerson de Oliveira Santana, ocupante do cargo de Apontador, para responder como Coordenador de Almoxarifado (FG-1) da Coordenação de Manutenção da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz César de Macedo, de 8/1/2007 a 6/2/2007.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte (FG-1) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 15/01/2007 a 13/02/2007.
Designa a Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Coordenadora de Operações da Prefeitura 1 do Campus.
Designa o servidor João Francisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco das Chagas Santana, de 10/2/2008 a 10/3/2008.
Designa o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Designar o servidor Firmino José de Souza Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervidor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.