Dispensa a servidora Maria Helena da Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil da Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 3/10/2007.
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),dos bens a seguir listados,que foram montados pelo Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos (CME),para alocá-los na carga do Agente Patrimonial dos Centros de Custo do CME,PAT e DCF .
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Adriana Fabiana Rodrigues de Lima,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Auxiliar Operacional,com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças para a classe/padrão NI B H.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Zunilia Maria Mendonça Viriato do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração,com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças para a classe/padrão NI C V.
Exonera o servidor Rogers Gonçalves Velloso ocupante do cargo de Contador NS, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF).
Designa o servidor Anfrísio Rodrigues de Araújo, ocupante do cargo de Auxiliar administrativo, para exercer a função de Chefe do arquivo da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Zunilia Mana Mendonça Viriato, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças/DCF, a partir de 6/9/2002.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Ailson Alves Nascimento, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo NI, com lotação na DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 01/01/2004.
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Vieira da Costa Neto, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3) da DCF/Diteroria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, o servidor José da Cruz Rezende Filho, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe do Serviço de Execução Orçamentária (FG-1) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa a servidora Aldeni Alves Leite de Souza, ocupante do cargo de Técnica em Secretariado, para exercer a função de Chefe do Serviço de Execução Orçamentária (FG-1) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa Petrolinio Rocha Filho da função de Chefe da Seção de Controle de Viagens da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Concede aposentadoria à servidora Rufina Amorim Fonte Boa, matrícula SIAPE 0403424, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, com fundamento no Art. 40, inciso III, alínea c da Constituição Federal e Art. 186, inciso III, alínea c da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, publicada no D.O.U de 12/12/1990.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de trinta mesas com gavetas, modelo ferro plast, e de treze ventiladores de parede, que foram doados à FUB pela Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração. Os referidos bens devem ser alocados na carga do Agente Patrimonial da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Nomeia Rogers Gonçalves Velloso para o cargo de Contador NS D I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente da exoneração de Adalberto Lucas Capanema, ocorrida em 10/04/1996.
Designa Maria Aragão Uchôa para exercer a função de Chefe da Seção de Controle de Viagens da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa o servidor José da Cruz Rezende Filho, para exercer a função de Chefia do Serviço de Execução Orçamentária, na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Concede aposentadoria ao servidor Clovis Marques dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Diretoria de Contabilidade e Finanças (PROC. N° 23106.005667/95-32).
Dispensa, a pedido, o servidor José Viera Neto, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Nomeia Evandro da Cunha Meneses para o cargo de Técnico em Contabilidade, código de vaga nº 707284, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente da aposentadoria de Hylton Felipe Tiberti, ocorrida em 29/01/96.
Nomeia Giancarlo Pereira Vieira, para o cargo de Técnico em contabilidade NI D I, código de vaga nº 707284, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente da aposentadoria de Hylton Felipe Tiberti, ocorrida em 29/01/1996.
Nomeia Francisco Carlos dos Santos para o cargo de técnico em contabilidade do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, vaga decorrente de aposentadoria Hylton Felipe Tiberti.
Procede à progressão funcional,por mérito,do servidor Rogers Gonçalves Velloso,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Contador,com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças para a classe/padrão NS D IV.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Zunilha Maria Mendonça Viriato,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração,com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças para a classe/padrão NI C IV.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, a partir de 5/11/2001, um cargo de Contador, ocupado pelo servidor Rogers Gonçalves Velloso, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Reconduz à Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), a partir de 14/11/2005, o Administrador Samuel Faria de Abreu, para exercer a função de Diretor da DCF.
Designa o servidor Barnabé João de Araújo, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Secretário da Diretoria de Contabilidade e Finanças, durante o período de férias da titular Elizabete Maria de Jesus, de 02/02/2006 a 03/03/2006.
Designa o servidor Francisco José Almeida Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe da Divisão de Controle de Viagens (FG-3) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 01/07/2005.
Designa o servidor José Maria Vaz Farias, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, Zunília Maria Mendonça Viriato, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 5/9/2002.
Dispensa, a pedido, o servidor Joardo Antonio de Deus Passos da função de chefe do serviço de acompanhamento e controle financeiro, da Diretoria de Contabilidade e Finanças, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais.
Procede à progressão funcional, por mérito, do servidor Ailson Alves Nascimento, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Procede à progressão funcional, por mérito, do servidor Antônio Vieira da Costa Neto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, lotado na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Procede com a progressão funcional, por mérito, da Assistente em Administração, Adriana Fabiana Rodrigues, lotada na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Antônio Vieira da Costa Neto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade NI, com lotação na DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 11/01/2004.
Dispensa, a partir de 15/05/1995, a servidora Maria Telma Bezerra Alves, da função de Secretária, na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Concede aposentadoria a Servidora Maria das Graças Q. de Brito, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 13/05/93, a servidora Maria das Graças Queiroz de Brito, da função de Secretária (FG-4) da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa, a partir de 13/05/93, a servidora Maria Telma Bezerra Alves, para exercer a função de Secretária (FG-4) da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Concede aposentadoria ao Servidor José Dutra FIlho, ocupante do cargo de Técnico em Reabilitação/Fisioterapia NI A I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa a servidora Marli Morais de Freitas, para exercer a função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Exonera, o servidor Edezer Aparecido Freitas, ocupante do cargo de Contador NS D I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 08/08/1998.
Nomeia Kátia Pereira de Oliveira para o cargo de Técnico em Contabilidade NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente da aposentadoria de Hylton Felipe Tiberti, ocorrida em 29/01/1996.
Nomeia Maria do Socorro Paes da Silva para o cargo de Técnico em Contabilidade NI D I, código de vaga nº 707284, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente da aposentadoria de Hylton Felipe Tiberti, ocorrida em 29/01/1996.
Nomeia Hélio Mário Alves de Araújo para o cargo de Técnico em Contabilidade NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente da aposentadoria de Hylton Felipe Tiberti, ocorrida em 29/01/1996.
Dispensa, a pedido, a servidora Marli Morais de Freitas, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, da função de Chefe de Divisão e Execução de Análise Contábil (FG-3) da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF).
Designa o servidor Antônio Vieira da Costa Neto, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Chefe de Divisão e Execução de Análise Contábil (FG-3) da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Ailson Alves Nascimento, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 28/01/2002.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Antônio Vieira da Costa Neto, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 11/01/2002.
Toma sem efeito a publicação do Ato da Reitoria n. 1.321/2001, que exonerou o servidor Rogers Gonçalves Velloso, ocupante do cargo de Contador, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, ocorrida no DOU do dia 12/11/2001.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Aldeni Alves Leite de Souza, ocupante do cargo de Técnico em secretariado, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 13/06/2002.
Reconduz, a partir de 14/11/2001, o servidor Samuel Faria de Abreu, ocupante do cargo de Administrador, à função de Diretor da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF).
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Adriana Fabiana Rodrigues de Lima, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças/DCF, a partir de 24/10/2002.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Adriana Fabiana Rodrigues de Lima, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 23/10/2002.
Designa a servidora Adriana Fabiana Rodrigues de Lima para exercer a função de chefe do serviço de acompanhamento e controle financeiro, da Diretoria de Contabilidade e Finanças, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Dispensa, a pedido, a servidora Adriana Fabiana Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe do Serviço de Acompanhamento e Controle Financeiro (FG-1) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa a servidora Aldeni Alves Leite de Souza, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora da Diretoria de Contabilidade e Finanças, durante o período de férias do titular Samuel Faria de Abreu, de 02/02/2006 a 03/03/2006.
Concede à servidora Maria Helena da Silva, matrícula SIAPE nº 10909381, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, o incentivo à qualificação no percentual de 10% sobre o padrão de vencimento percebido pela servidora, a partir de 1/7/2006.
Designa o servidor Ailson Alves Nascimento, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para responder como Chefe de Serviço de Exame e Prestação de Contas da Diretoria de Contabilidade de Finanças, durante o período de férias da titular João Bosco de Medeiros Dantas, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Concede adicional de insalubridade de grau médio a Anfrísio Rodrigues de Araújo, Auxiliar em Administração, lotado na Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 06/09/2006.
Designa o servidor Joaquim de Souza Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Execução Financeira da Diretoria de Contabilidade e Finanças, durante o período de férias do titular José Carlos Leal, de 4/2/2008 a 4/3/2008.
Designa a servidora Elizabete Maria de Jesus Ferreira, para exercer a função de Secretária (FG-4), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Exonera, a pedido, servidora Ivonete Costa Aguiar, ocupante do cargo de Contador NS D IV, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Contador ocupado pelo servidor Edilson Gomes de Oliveira, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Nomeia Osmani da Silva Santos para o cargo de Técnico em Contabilidade NI D I, código de vaga nº 707284, do Quadro de Pessoa Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabildiade e Finanças, em vaga decorrente da aposentadoria de Hilton Felipe Tiberti, ocorrida em 29/01/96.
Altera a denominação das seguintes unidades: De Diretoria de Administração Acadêmica (DAA) para Coordenação Central de Informações Acadêmicas (CCI); De Diretoria Técnica de Extensão (DTE) para Coordenação Técnica de Extensão (CTE); De Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS) para Coordenação de Desenvolvimento Comunitário (CDC); De Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA) para Coordenação de Esporte, Arte e Cultura (CEA); De Diretoria de Material e Comunicação Administrativa (DMC) para Coordenação de Recursos Materiais (CRM); De Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF) para Coordenação de Contabilidade e Finanças (CCF).Diretoria de Administração Acadêmica.
Declara vago um cargo de Assistente em Administração, ocupado pelo servidor Delson Pires Cavalcante, lotado na Diretoria de Contabilidade de Finanças, por posse em outro cargo inacumulável.
Dispensa, a pedido, a partir de 24/07/1995, a servidora Zilã Das Graças Oliveira Rodrigues, da função de Chefia do Serviço de Execução Orçamentária, na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Exonera, a pedido, a partir de 10/04/1996, o servidor Adalberto Lucas Capanema, ocupante do cargo de Contador NS D IV, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Nomeia Edezer Aparecido Freitas para o cargo de Contador NS D I, código de vaga nº 707731, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente da exoneração de Adalberto Lucas Capanema, ocorrida em 10/04/1996.
Dispensa, a pedido, a servidora Zunília Maria de Mendonça Viriato, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe da Divisão de Controle de Viagens (FG-3) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 12/07/2005.
Designa o servidor Antônio Vieira da Costa Neto, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Chefe de Execução Contábil (FG-1) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa o Auxiliar em Administração Ailson Alves Nascimento para responder como Chefe do Serviço de Exame e Prestação de Contas, da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), durante o período de férias do servidor João Bosco de Medeiros Dantas, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Procede com a progressão funcional, por mérito, da Assistente em Administração, Zunilia Maria Mendonça Viriato, lotada na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Concede ao servidor Julio César Versiani Teixeira, matrícula SIAPE nº 4037092, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, o incentivo à qualificação no percentual de 10% para 15% sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, a partir de 11/10/2006.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor João Bosco de Medeiros Dantas, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, lotado na Diretoria de Contabilidade e Finanças, do nível de capacitação I para II, a partir de 12/02/2007.
Nomeia Lara Cristina Caixeta Machado de Lima, candidato(a) habilitado(a) em 1º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Contadora NS A I, código de vaga nº 314185, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Edilson Gomes de Oliveira, ocorrida em 29/10/1996.