Dispensa, a pedido, o professor Ricardo Libanez Farret do cargo de Vice-Diretor do Instituto de Artes e Arquitetura.
Designa o Sr. Carlos Henrique Cardim como Decano de Extensão da Universidade de Brasilia.
Exonera, a pedido, a partir de 26/12/2001, a servidora Gisele Gama Andrade, ocupante do cargo de Professora Adjunta, com lotação no Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula.
Exonera, a pedido, a partir de 10/11/2001, o servidor Virgílio Alvarez Aragón, ocupante do cargo de Professor Adjunto com lotação no Departamento de Teorias e Fundamentos.
Designa Comissão, composta por Zairo Eira Garcia Vieira, Adalberto Correa Café, Aluizio Rosa Prata, Jorge Enrique Howard Belaresque e Alberto Raick, para elaborar anteprojeto de regulamentação do Programa de Residencia Medica na UnB.
Exonera, a pedido, a partir de 4/1/2002, o servidor Carlos Bloch Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Instituto de Química (IQ).
Aceita a transferência do Professor José de Oliveira Campos da Universidade Federal de Minas Gerais para a Universidade de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 18/1/2002, o servidor Sérgio Henrique da Silva Santos, ocupante do cargo de Médico, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o professor Pedro Jorge Pinto de Castro, do Departamento de Comunicação, das funções de Coordenador do Grupo Tarefa Universitário do Campus Avançado da UnB.
Designa a professora Rosa Maria Benedetti Albanezi, do Departamento de Psicologia, para exercer a função de Coordenador do Grupo Tarefa Universitário do Campus Avançado da UnB(GTU).
Dispensa a professora Rosa Maria Benedetti da função de Coordenadora do Grupo Tarega Universitário do Campus Avançado da UnB (GTU).
Designa o professor Jorge Gomes do Cravo Barros para exercer a função de Coordenador do Grupo Tarefa Universitário do Campus Avançado da UnB (GTU).
Designa, sem ônus para a UnB, a professora Ana Maria Lima Quintas, para exercer o cargo de Diretora Adjunta do Campus Avançado da Universidade de Brasília.
Aceita a transferência do professor Aluizio da Costa e Silva da Universidade Federal de Pernambuco para a Universidade de Brasília.
Designa o professor José Carlos de Almeida Azevedo, para Executor do Convênio de cadastro nº 81.354, visando à instalação do Instituto Rio Branco (IRBr) no Campus Universitário da UnB.
Aceita a transferência do professor Josaphat Ramos Marinho da Universidade Federal da Bahia para a Universidade de Brasília como professor titular.
Aceita a transferência dos professores Antonio Fernando dos Santos Penna e José Carlos Valadão de Mattos da Unicamp para a UnB, no nível de professor adjunto. O nível de referência cabe ao Conselho.
Designa a professora Geralda Dias Aparecida para coordenar o levantamento de todos os casos de professores e funcionários da Fundação Universidade de Brasília punidos por razões políticas em toda a história da Universidade de Brasília a partir de 14/08/1986. O período para realização do trabalho será de 90 dias, durante o qual perceberá a gratificação de função FG-4.A Administração dará o apoio necessário, além de garantir acesso a todos os arquivos, levantadas para este efeito, quaisquer salvaguardas de sigilo relativas aos processos em questão.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Paraíba, a professora Neusa Galvão lotada no Departamento de Urbanismo no nível de Assistente MS-B-3 a partir da data de sua desvinculação da Universidade Federal da Paraíba.
Admite, por transferência da Universidade Federal do Ceará, o professor Lincoln da Silva Gimenes lotado no Departamento de Psicologia no nível de Adjunto MS-C-1 a partir da data de sua desvinculação da Universidade Federal do Ceará.
Admite, por transferência da Universidade Federal do Ceará, a professora Maria da Glória Gonçalves Gimenes lotada no Departamento de Psicologia no nível de Adjunto MS-C-1 a partir da data de sua desvinculação da Universidade Federal do Ceará.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Bahia, a professora Maria Luiza Belloni lotada no Departamento de Sociologia no nível de Adjunto MS-C-1 a partir da data de desvinculação da Universidade Federal da Bahia.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Paraíba, a professora Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu lotada no Departamento de Psicologia no nível de Assistente MS-B-4 a partir da data de sua desvinculação da Universidade Federal da Paraíba.
Admite, por transferência da Fundação Universidade do Sergipe, a professora Lucília Helena do Carmo Garcez lotada no Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernáculas da Universidade de Brasília no nível de Assistente MS-B-4 a partir da data de sua desvinculação da Universidade do Sergipe.
Designa a partir de 05/08/1987, sem prejuízo de suas atribuições, o Decano de Administração e Finanças, Professor Flávio Rabelo Versiani e o Prefeito, Professor Érico Paulo Siegmar Weidle para executor e Executor Substituto do Convênio FUB/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cadastro nº 070.71554, que tem por objetivo abertura de crédito à FUB, com vistas à implantação de projetos de produção de 264 unidades habitacionais no campus da UnB.
Dispensa o Prof. Mario Farinazzo Filho do quadro de Docente da Universidade de Brasília.
Transferência do Professor Luis Carlos de Moura Miranda da Universidade Federal de Pernambuco para a Universidade de Brasília como Professor Titular em regime de dedicação exclusiva.
Designa o professor Henrique Tapuri Malvar para executor do Convênio entre a Fundação da Universidade de Brasília e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Designa João Bosco Rennó Salomon como executor do convênio entre a UnB e o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, para regular a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visando a implantação de um programa de pesquisa em nutrição humana.
Reconduz o Professor Timothy Martin Mulholland ao cargo de Vice-Reitor da Universidade de Brasília, para o mandato de 4 (quatro) anos, a partir de 14 de novembro de 2001.
Exoneração, a pedido, a partir de 8/11/2001, o servidor Edvan Dias de Moura, ocupante do cargo de Atendente de Consultório/Área,com lotação no Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a pedido, da função de Diretor Acadêmico do Centro UnB-Planaltina, a partir de 14/11/2005, o Professor Doutor Fernando Jorge Rodrigues Neves.
Exonera, a pedido, o Senhor Francisco Rogério Fontenele Aragão do cargo de Coordenador de Apoio à Pós-Graduação, do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília.
Designa o servidor Fernando Jorge Rodrigues Neves, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília.
Reconduz Marcelo Valle de Sousa/CEL e Tais Augusto Pitta Garcia Cotta/IQ às funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CONSUNI/Conselho Universitário como representantes dos ex-alunos da Universidade de Brasília.
Nomeia Ivan Ferreira da Costa, aprovado pelo concurso público de Edital Convocatório nº 91/2005 e Edital de Homologação nº 304/2005, para o cargo de Professor Adjunto de Ensino de Física, código de vaga nº 313054, com lotação no Centro UnB-Planaltina, em vaga decorrente de aposentadoria de Luiz Pedone, do dia 02/10/2002.
Nomeia Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril, aprovado pelo concurso público de Edital Convocatório nº 87/2005 e Edital de Homologação nº 303/2005, para o cargo de Professor Adjunto de Ensino de Biologia, código de vaga nº 312981, com lotação no Centro UnB-Planaltina, em vaga decorrente de aposentadoria de Wellington Santiago da Rocha, do dia 23/03/2004.
Nomeia Nina Paula Ferreira Laranjeira, aprovada pelo concurso público de Edital Convocatório nº 88/2005 e Edital de Homologação nº 299/2005, para o cargo de Professora Adjunta de Ensino de Geociências, código de vaga nº 312817, com lotação no Centro UnB-Planaltina, em vaga decorrente de aposentadoria de Lytton Leite Guimarães, do dia 02/06/2002.
Exonera, a pedido, a partir de 1º/1/2002, o servidor Ernani José Sfoggia Pilla, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, com lotação no Departamento de Genética e Morfologia (GEM).
Nomeia Mauro Eduardo Del Grossi, candidato aprovado no concurso público para Professor Adjunto, da área de Ciências Sociais Aplicadas, Especificidade: Agronegócios, código de vaga nº 312919, de Edital Convocatório nº 208/2005, e Edital de Homologação nº 320/2005, com lotação no Centro UnB-Planaltina, em vaga decorrente da aposentadoria de Vaclav Vinecky, ocorrida em 01/09/2004.
Nomeia Mônica Castagna Molina, candidata aprovada no concurso público para Professor Adjunto, da área de Ciências Sociais Aplicadas, Especificidade: Agronegócios, código de vaga nº 312942, de Edital Convocatório nº 211/2005, e Edital de Homologação nº 322/2005, com lotação no Centro UnB-Planaltina, em vaga decorrente da demissão de Carlos Augusto Fernandes, ocorrida em 31/10/2004.
Nomeia Sérgio Ronaldo Granemann, candidato aprovado no concurso público para Professor Adjunto, da área de Ciências Sociais Aplicadas, Especificidade: Agronegócios, código de vaga nº 312824, de Edital Convocatório nº 209/2005, e Edital de Homologação nº 321/2005, com lotação no Centro UnB-Planaltina, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria do Socorro Evangelista Kusano, ocorrida em 02/07/2003.