Designa a servidora Marina Kiyomi Ito, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do NUT/Departamento de Nutrição.
Designa a servidora Janann Joslin Medeiros, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) Departamento de Administração.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Gérson de Souza Mól, ocupante do cargo de Professor Adjunto Ms, da função de Coordenador de Graduação - Noturno (FG-2) do IQ/Insttituto de Química.
Designa o servidor Paulo Anselmo Ziani Suarez, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação - Noturno (FG-2) do IQ/Instituto de Química.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Maria Cristiane Barbosa Galvão, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-3, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação, para o cargo de Professora Adjunta 1, a partir de 19/01/2004.
Designa a servidora Maria Beatriz de Medeiros, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Artes (FG-2) do VIS/Departamento de Artes Visuais.
Dispensa, a pedido, o servidor Mário Roberto Bonomo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Artes - Noturno (FG-2) do IDA/Instituto de Artes.
Designa a servidora Diva do Couto Gontijo Muniz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do HIS/Departamento de História.
Designa o servidor Marcos Juliano Prauchner, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão do IQ/Instituto de Química.
Designa o servidor Márcio Martins Pimentel, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do IG/Instituto de Geociências.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor do IH/Instituto de Ciências Humanas.
Nomeia Noris Costa Diniz, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 32/2003, publicado no Diário Oficial da União de 28/11/2003, e Edital de Homologação nº 6/2004, publicado no Diário Oficial da União de 09/02/2004, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 312969, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em vaga decorrente da exoneração de Marcos Aurélio Marques Noronha, ocorrida em 31/07/1999.
Dispensa, a pedido, o servidor Márcio Martins Pimentel, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do GEO/Departamento de Geologia Geral Aplicada.
Procede à progressão funcional do professor Áderson Luiz Costa Junior, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-1, com lotação no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, para a classe de Professor Adjunto MSC-lI, a partir de 17/11/2003.
Procede à progressão funcional do professor Alexandre Florian da Costa, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-11, com lotação no Departamento de Engenharia Florestal, para a classe de Professor Adjunto MSC-111, a partir de 17/11/2003.
Procede à progressão funcional do professor Osvaldo Kiyoshi Yamanishi, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV, a partir de 17/11/2003.
Designa o servidor Terrie Ralph Groth, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor do IPOL/Instituto de Ciência Política.
Dispensa, a pedido, o servidor Samuel José Simon Rodrigues, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do FIL/Departamento de Filosofia.
Designa o servidor Cláudio Araújo Reis, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do FIL/Departamento de Filosofia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Joaquim Carlos Gonçalez, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do EFL/Departamento de Engenharia Florestal.
Concede aposentadoria à servidora Maria Angélica Brasil Gonçalves Madeira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE n. 403936, ocupante do cargo de Professora Magistério Superior, nível 4, classe Adjunta, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, lotada no Departamento de Sociologia, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea b, da Lei n. 8.112/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, observado o disposto no art. 8 2da EC n. 20/1998.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos Augusto Klink, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do ECL/Departamento de Ecologia.
Concede aposentadoria ao servidor Eurice de Souza, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE n. 403520, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, nível 1, classe Adjunto, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, com fundamento no art. 186, inciso tIl, alínea c, da Lei n. 8.112/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, observado o art. 8º da EC n. 20/1998.
Designa o servidor Júnio Márcio Rosa Cruz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Geral dos Laboratórios de Ensino (FG-3) do IF/Instituto de Física.
Procede à progressão funcional do professor Wenceslau J. Goedert, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-111, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV, a partir de 22/01/2004.
Procede à progressão funcional da professora Laura Maria Coutinho, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Métodos e Técnicas, para a classe de Professor Adjunto MSC-li, a partir de 28/11/2003.
Procede à progressão funcional da professora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-1, com lotação no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, para a classe de Professor Adjunto MSC-ll, a partir de 28/11/2003.
Dispensa, por aposentadoria, a servidora Tânia Regina Fraga da Silva, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação em Artes (FG-2) do VIS/Departamento de Artes Visuais.
Reconduz, a partir de 22/09/2003, a servidora Denise Vilela de Rezende Santiago, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, à função de Subchefe do FIT/Departamento de Fitopatologia.
Concede aposentadoria à servidora Sandra Francesca Conte de Almeida, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE n. 404470, ocupante do cargo de Professora Magistério Superior, classe Adjunta, nível 4, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea b, da Lei n. 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, observado o art. 8 da EC n. 20/1998, com a vantagem do art. 62 da Lei n. 8.112/1990 combinado com a Lei n. 8.911/1994.
Concede aposentadoria ao servidor Gileno Fernandes Marcelino, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE n. 220855, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, classe Adjunto, nível 4, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, lotado no Departamento de Administração, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea, b, da Lei n. 8.112/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, observando o art. 8 da EC n. 20/1998.
Designa a servidora Dirce Guilhem de Matos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Diretora (CD-4) da FS/Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de férias do servidor Reynaldo Felipe Tarelho, no período de 17/12/2003 a 30/01/2003.
Dispensa, a pedido, a servidora Marilde Loiola de Menezes, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do Departamento de Ciência Política/POL.
Designa a servidora Marilde Loiola de Menezes, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do Instituto de Ciência Política/IPOL.
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Carlos Moraes Lessa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Relações Internacionais/REL.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas/CFS.
Designa o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas/CFS.
Procede à progressão funcional da servidora Ignez Martins Toilini, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS 1, com lotação no Departamento de Planejamento e Administração/PAD, para o cargo de Professora Adjunta MS 2, a partir 14/07/2003.
Procede à progressão funcional da servidora Vera Lúcia Decnop Coelho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS 3, com lotação no Departamento de Psicologia Clínica/PCL, para o cargo de Professora Adjunta MS 4, a partir 19/07/2003.
Procede à progressão funcional do professor Luis Felipe Miguel, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, com lotação no Instituto de Ciência Política, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV, a partir de 24/09/2003.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Soraya Coelho Leal, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-1, com lotação na Faculdade de Medicina, para o cargo de Professora Adjunta-1, a partir de 25/09/2003.
Dispensa, a pedido, o servidor Sílvio Perini Zamboni, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Bacharelado em Artes Plásticas (FG-2) do VIS/Departamento de Artes Visuais.
Dispensa, a pedido, o servidor Pedro de Andrade Alvim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenação de Graduação em Educação Artística (FG-2) do VIS/Departamento de Artes Visuais.
Concede aposentadoria a servidora Mércia de Vasconcelos Pinto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE n° 404550, ocupante do cargo de Professora Magistério Superior, nível 3, classe Adjunta, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, lotada no Departamento de Música, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea a, da Lei n° 8.112/1990, observado o art. 8° da EC n° 20/1998.
Procede a progressão funconal, por titularidade, para o cargo de Professora Adjunta 1, a Professora Assistente AS-2, Nélia Rodrigues Del Bianco, lotada no Departamento Audiovisual e Publicidade.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, o candidato Marco Antônio Brasil Terada, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, vaga nº 314720, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em decorrência da demissão de Ricardo José de Oliveira Carvalho.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a candidata Patrícia Medeiros de Souza Pena Barbosa, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, vaga nº 313499, com lotação no Faculdade de Ciências da Saúde, em decorrência da aposentadoria de Bráulio Magalhães Castro.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História, a Professora Adjunta MS, Diva do Couto Gontijo Muniz.
Designa para a função de Coordenador de Graduação em Engenharia Mecatrônica do Departamento de Engenharia Mecatrônica, o Professor Adjunto MS, Gerson Henrique Pfitscher.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a candidata Vania Maria Moraes, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, vaga nº 634174, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, em decorrência da aposentadoria de Odílio Luiz da Silva.
Reconduz para a função de Chefe do Departamento de Geografia, o Professor Adjunto MS, Renato Fontes Guimarães.
Dispensa, por término de mandato da função de Chefe do Departamento de Audiovisuais e Publicidade, o Professor Adjunto MS, José Fonseca Ferreira Neto.
Reconduz para a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, o Professor Adjunto MS, Juan José Verdésio Bentancurt.
Designa para a função de Diretora da Diretoria de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília, a Professora Adjunta MS, Marilúcia Rocha Almeda Picanço.
Procede com a progressão funcional, por titulação, da Professora Assistente Deborah Cléa Ruy, lotada no Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para o cargo de Professora Adjunta.
Procede com a progressão funcional, por titulação, do Professor Assistente,Cristiano Otávio Paixão Araújo Pinto, lotado na Faculdade de Direito, para o cargo de Professor Adjunto 1.
Designa para a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Música, o Professor Adjunto, Carlos Eduardo Vianna de Mello.
Homologa a aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do Professor Adjunto, Paulo Ziani Suarez, lotado no Instituto de Química.
Procede com a progressão funcional, do Professor Adjunto, Marco Aurélio de Carvalho, lotado no Departamento de Ciências da Computação.
Designa para responder como Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a Professora Adjunta, Josele Regina de Oliveira Abreu Rodrigues, durante a Licença Capacitação do Professor Lincoln da Silva Gilmenes.
Dispensa, a pedido, o servidor Oscar de Moraes Cordeito Netto, ocupante do cargo Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor Nestor Aldo Campana, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Procede à progressão funcional, por titutação, do servidor Roberto Machado Cruz do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-i com lotação no Departamento de Odontologia para o cargo de Professor Adjunto 1.
Designa o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, por término de mandato, o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Poliana Maria Alves, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-3, com lotação no Departamento de Lingüística, Línguas Clássicas e Vernácula, para o cargo de Professora Adjunta 1.
Nomeia Marcos Magalhães de Aguiar, candidato habilitado em 1° lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, para o cargo de Professor Adjunto MSC 1 D DE, com lotação no Departamento de História, em vaga decorrente da aposentadoria de Adalgisa Maria Vieira do Rosário.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Maria Cristina Soares Rodrigues, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-3, com lotação no Departamento de Enfermagem, para o cargo de Professora Adjunta 1.
Dispensa, a pedido, a servidora Silviene Fabiana de Oliveira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Extensão lnstituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Carlos Alberto Ferreira Lima, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação.
Designa a servidora Rachel Nunes da Cunha, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Instituto de Psicologia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos Eduardo Guimarães Pinheiro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe Departamento de Zoologia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Joel Camargo Rubim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Química.
Designa a servidora Maria Helena Fávero, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Lourdes Maria Bandeira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Coordenadora de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia, durante o período do afastamento do servidor Brasilmar Ferreira Nunes.
Designa o servidor Marco Aurélio de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Licenciatura em Informática Noturno do Departamento de Ciência da Computação.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Maria Luiza Pinheiro Guimarães Fragoso, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-3, com lotação no Departamento de Artes Visuais, para o cargo de Professora Adjunta 1.
Procede à progressão funcional, da servidora Olgamir Francisco de Carvalho, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS 1, com lotação no Departamento de Teorias e Fundamentos.
Procede à progressão funcional, de um padrão, da servidora Maria Lucilia dos Santos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS 2, com lotação no lnstituto de Química.
Concede adicional de insalubridade, de grau médio ao servidor Raimundo Paulo Barros Henriques, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado no Departamento de Ecologia, Laboratório de Malacologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Concede pensão federal, a João Sanches Barcellos, filho da ex-servidora Helena Rodenburg Ribeiro Sanches, ocupante do cargo de Professora Magistério Superior, classe Adjunto, nível 04, com Especialização, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Francisco Ernesto Moreno Bernal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Lilian Marly de Paula, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Departamento de Odontologia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Antônio Carlos Elias, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Odontologia.
Designa a servidora Berlindes Astrid Kuchmann, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do SOL/Departamento de sociologia.
Dispensa, a pedido, o servidor Marcelo Ladeira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Exetensão (FG-2) do IE/Instituto de Ciências Exatas, a partir de 16/2/2004.
Dispensa, a pedido, o servidor José Oswaldo de Araújo Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do GEO/Departamento de Geologia Geral e Aplicada.
Designa o servidor Henyo Trindade Barretto Filho , ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) do ICS/Instituto de Ciências Sociais.
Concede aposentadoria voluntária ao servidor Wellington Santiago da Rocha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE nº 402661 ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, nível 4, classe Adjunto, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, lotado no Departamento de Matemática, com fundamento na Lei nº 8.112/1990, combinado com a Emenda Constitucional nº 20/1998 e Emenda Constitucional nº 41/2003, observando a Lei nº 8.911/1994, com proventos integrais e vinte e três por cento de Adicional de Tempo de Serviço.
Procede à progressão funcional da servidora Mariza Veloso Motta Santos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS 3, com lotação no Departamento de Sociologia, para o cargo de Professora Adjunta MS 4, a partir de 16/02/2004.
Concede aposentadoria à servidora Haydée Werneck Poubel, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Magistério Superior, nível 3, classe Adjunta, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, lotada no Departamento de Matemática, com fundamento na Emenda Constitucional nº 41/2203.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Christina Maria Pedrazza Sega, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-3, com lotação no Departamento de Audiovisuais e Publicidade, para o cargo de Professora Adjunta 1, a partir de 03/03/2004.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Sylvia Maria de Araújo, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da fução de Coordenadora de Graduação em Geociênciais (FG-2) do GMP/Departamento de Mineralogia e Petrologia.
Designa o servidor Dr. Sylvio Quezado de Magalhães, ocupante do cargo de Professor Adjunto do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Decano (CD-3) do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, da função de Vice-Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o Professor Adjunto MS, Antônio César Pinho Brasil Júnior.
Designa para a função de Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o Professor Adjunto MS, Marcel Bursztyn.
Designa o servidor Robson Coelho Tinoco, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa o servidor Ricardo Araújo, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa a servidora Maria Emilia Machado Teiles Walter, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciência da Computação.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para Docente (uma vaga), relativo ao Departamento de Serviço Social, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Pesquisa em Serviço Social - (Professor Adjunto/DE). Membros efetivos: Pedro Demo (Presidente-UnB), Potyara Amazoneida Pereira (SER/UnB) e Maria Helena Rauta Ramos (UFRJ). Membros suplentes: Mário Ângelo Silva (SER/UnB) e Denise Bomtempo Birche de Carvalho (SER/UnB).