Dispensa, por término de mandato, a servidora Eliane Said Dutra, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe do Departamento de Nutrição.
Designar a servidora Teresa Helena Macedo da Costa, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Nutrição.
Dispensa o servidor Noraí Romeu Rocco, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais, a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor George Sand Leão de Araújo França, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Observatório Sismológico, durante o perído de afastamento do titular Lucas Vieira Barros, de 5/11/2007 a 11/11/2007.
Designa o servidor Humberto Soares, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe da Unidade Descentralizada do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Paulo Argolo da Cruz Rios Filho, de 7/1/2008 a 24/1/2008.
Designa o servidor Renato Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Maurício Victorino de Carvalho, de 7/1/2008 a 18/1/2008.
Exonera o Senhor Rodrigo José de Paula e Silva Caetano da função de Chefe da Assessoria de Comunicação Social, do Gabinete do Reitor.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 415/2008, que exonerou, a Senhora Dóris Santos de Faria do cargo de Chefe do Laboratório de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Dispensa o Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FED da Prefeitura do Campus.
Exonera a Senhora Dóris Santos de Faria do cargo de Chefe da Assessoria de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Reconduz o servidor Reconduzir o servidor Wolfgang Adolf Karl Dopcke, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Chefe do Departamento de História, a partir de 3/1/2008.
Designa a servidora Selma Regina Nunes Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Audiovisuais e Publicidade, durante o período de férias da titular Susana Madeira Dobai Jordan, de 7/1/2008 a 21/1/2008.
Dispensa, a pedido, o servidor Elicio Bezerra Pontes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas.
Reconduz a servidora Ximena Pamela Claúdia Diaz Bermudez, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Chefe do Departamento de Saúde Coletiva, a partir de 10/12/2007.
Designa a servidora Loreny Gimenes Giugliano, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Biologia Celular (FG-1), a partir de 14/2/2008.
Designa o servidor Dionir Faria dos Santos, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos Silvestre de Souza, de 10/3/2008 a 8/4/2008.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Mariza Veloso Motta Santos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Sociologia, a partir de 12/3/2008.
Designa a servidora Maria José de Queiroz e Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Patrimônio Mobiliário da Diretoria de Recursos Materiais (FG-1), durante o período de férias do titular Eudes de Queiroz e Silva, de 6/2/2008 a 6/3/2008.
Dispensa a servidora Neide Aparecida Gomes, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, da função de Chefe da Divisão de Catálogo e Classificação da Biblioteca Central, a partir de 1°/2/2008.
Dispensa a servidora Maria de Fátima Lessa Matos, ocupante do cargo de Bibliotecário/Doumentalista, da função de Chefe da Divisão de Periódicos da Biblioteca Central (FG-3), a partir de 16/1/2008.
Designa o Domingos Sávio Coelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe pro tempore, do Departamento de Processos Psicológicos Básicos.
Designa a Neria Lourenço, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Fernando Silva.
Designa o servidor Daniel Marcus Ribeiro, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno da Biblioteca Central.
Reconduz o servidor Antônio Fávero Sobrinho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Chefe Pro Tempore do Departamento de Métodos e Técnicas.
Dispensa, a pedido, a servidora Francisca Mesquita Lima,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Chefe da Divisão de Serviços Gerais (FG-3), da Biblioteca Central (BCE) .
Designa o servidor Walter Antunes Barrense,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Chefe de Serviços Gerais (FG-3), da Biblioteca Central (BCE) .
Dispensa,a pedido,a servidora Roseane da Costa Moura Pessoa,ocupante do cargo de Administrador,da função de Chefe da Divisão de Seleção (FG-3) da Biblioteca Central (BCE) .
Dispensa,a pedido,a servidora Enilde Leite de Jesus Faulstich,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula (LIV) .
Dispensa,por término do mandato,o servidor Charles Curt Mueller,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Chefe (FG-l) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Economia (ECO).
Dispensa, o servidor Gilmar Castelo Branco de Oliveira, Analista de Sistemas, da função de Chefe do Serviço de Comercialização (FG-1) da Editora Universidade de Brasília (EDU).
Designa a servidora Maristela Abad, Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe do Serviço de Comercialização (FG-1) da Editora Universidade de Brasília (EDU).
Designa o servidor José Carlos Balthazar, Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe (FG-l) do Departamento de Engenharia Mecânica (ENM).
Designa o servidor Joaquim José Soares Neto para exercer a função de Chefe da Divisão de Acesso ao Ensino Superior, da Gerência de Processos Seletivos e Avaliação, da Diretoria Acadêmica do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Instituto de Física (IF).
Dispensa à pedido, a servidora Jane Lynn Garrison Dytz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Enfermagem (ENF).
Designa a servidora Hélène Leblanc, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Planejamento e Administração (PAD).
Dispensa por término de mandato, a servidora Marta Adriana Bustos Romero, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (TEC).
Designa a servidora Cláudia Estrela Porto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (TEC).
Dispensa à pedido, o servidor Dinuari da Rocha Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe (FG-6) da Seção de Registro de Pós-Graduação e Extensão da Diretoria de Administração Acadêmica (DAA).
Designa o servidor Dinuari da Rocha Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Serviço de Registro de Pós-Graduação e Extensão da Diretoria de Administração Acadêmica (DAA).
Designa a servidora Aline de Azevedo Araújo, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, para exercer a função de Chefe do Centro de Lavanderia, Rouparia e Costuraria (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Suzana Guedes Cardoso, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Jornalismo (JOR).
Dispensa à pedido, a servidora Waldíria Rodrigues de Oliveira, ocupante do cargo de Enfermeiro, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa a servidora Ana Célia Otoni Cunha, ocupante do cargo de Enfermeiro, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa à pedido, a servidora Marta Aparecida Gussi, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Enfermagem (ENF).
Designa o servidor Reynaldo Felipe Tarelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Odontologia (ODT).
Designa o servidor Gabriel Dorfman, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo (THA).
Designa a servidora Lúcia Mercês de Avelar, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciência Política (POL). Ocupa o cargo de Professora Titular MS.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto dos Santos de Oliveira, da função de Chefe da Livraria do Setor Comercial Sul (FG-6) da Editora Universidade de Brasília. Ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.
Designa o servidor Osmar Ferreira da Silva, para exercer a função de Chefe da Livraria do Setor Comercial Sul (FG-6) da Editora Universidade de Brasília (EDU). Ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Designa o servidor Umberto Euzébio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Genética e Morfologia (GEM).
Designa a servidora Luciana Nunes dos Santos, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Ocupa o cargo de Enfermeiro.
Designa o servidor José Mauro Barbosa Ribeiro, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Artes Cênicas. Ocupa o cargo de Professor Assistente.
Dispensa, a pedido, o servidor Adalberto Corrêa Cafe Filho, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Fitopatologia (FIT). Ocupa o cargo de Professor Adjunto MS.
Designa o servidor Cícero Alves de Moraes, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe do Setor de Transportes (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa o servidor Jairo César Bandeira Coelho, para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus (PRC). Ocupa o cargo de Desenhista Projetista.
Designa a servidora Bethsáida de Abreu Soares Schmitz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Nutrição (NUT).
Dispensa a pedido, a servidora Josilene Albino de Freitas Lima, ocupante do cargo de Enfermeira, da Função de Chefe do Centro de Enfermagem em tratamento Intensivo (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Geraldo Celso Silva Machado, ocupante do cargo de Enfermeiro, para exercer a função de Chefe do centro de Enfermagem em Tratamento Intensivo (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Nereu Silva Rolim, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Administração (ADM).
Designa o servidor Humberto Ângelo, ocupante do cargo de Professor Adjunto para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Florestal.
Dispensa a servidora Alaide Gonçalves dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe de Seção do Almoxarifado (FG-6) da Editora Universidade de Brasília (EDU).
Dispensa o servidor Paulo Cesar Coelho Abrantes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Filosofia (FIL).
Designa o servidor João da Costa Pimentel Filho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe da Divisão de Apoio e Atendimento Multidisciplinar (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (1-IUB).
Designa o servidor Luiz Pedone, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciência Política (POL) do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais (IPR).
Designa a servidora Valdinea Maria Macedo Bezerra, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno (FG-3) da Biblioteca Central (BCE).
Designa a servidora Maria de Fátima Brito Voigt, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe da Divisão de Educação Continuada (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a pedido, o servidor Josenaldo Lins de Oliveira, ocupante do cargo de Enfermeiro, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Cirurgia Ambulatorial do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa a servidora Miriam Furtado de Mendonça, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe da Divisão de Acervo Geral da Biblioteca Central (BCE).
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Tereza Conceição Santos, ocupante do cargo de Enfermeiro, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínicas Pediátricas do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa a servidora Eleonora Zicari Costa de Brito, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Chefe do Departamento de História.
Designa o Professor Adjunto Rachel Nunes da Cunha da função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a partir da data de 07/04/2000, conforme Ofício Interno PPB nº 0006/2000.
Designa o professor adjunto Paulo César Motta para a função de Chefe do Departamento de Zoologia, a partir da data de 14/04/2000 conforme Memorando ZOO nº 0013/2000.
Designa o professor adjunto Márcio Martins Pimentel da função de Chefe do Departamento de Geologia Geral e Aplicada, a partir da data de 18/05/2000, conforme Ofício Interno GEO nº 0007/2000.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Edgar Merchán Hamann, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe do Departamento de Saúde Coletiva.
Dispensa, a pedido, o servidor José Sobral Ribeiro, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Sobral Ribeiro, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Edi Mendes Guimarâes ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Mineralogia e Petrologia (GMIP).
Dispensa,a pedido, a partir de 15/06/2000. o servidor Ascânio Dias da Cunha, ocupante do cargo de almoxarife, da função de chefe do Centro de Engenharia de Equipamentos (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 10/7/2000, a servidora Elaine Maria de Oliveira Alves, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS - da função de Chefe da Divisão de Apoio ao Ensino de Pós-Graduação (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília(HUB).
Designa o servidor Ricardo Luiz de Melo Martins,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,para exercer a função de Chefe da Divisão Médica (FG- 1) do Hospital Universitário de Brasília .
Designa a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Serviço Social.
Dispensa o servidor Ricardo Luiz de Melo Martins, que ocupa o cargo de professor assistente, da função de chefe da Divisão de Apoio ao Ensino de Pós-graduação do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Ricardo Luiz de Melo Martins, que ocupa professor assistente para exercer a função de chefe da Divisão de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa o servidor Jácomo Mutti Perrucho Filho, ocupante do cargo de assistente social, da função de chefe do Centro de Serviço Social do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Reynaldo Felipe Tarelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe da Divisão de Odontologia (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília/HUB.
Designa a servidora Heliana Dantas Mestrinho, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe da Divisão de Odontologia (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília/HUB.
Dispensa, a pedido, o servidor Guilherme Sales Soares de Azevedo Meio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Dispensa, a pedido, o servidor Nigel John Edward Pitt, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Matemática/MAT.
Designa o servidor José Ronaldo da Silva, ocupante do cargo de Eletricista/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Telefonia (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.
Dispensa, a servidora Edi Mendes Guimarães, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) pro tempore do Departamento de Mineralogia e Petrologia/GMP.
Dispensa, a pedido, a servidora Mércia Maria Braga Rocha, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe da Divisão de Apoio ao Ensino de Pós-Graduação (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília/HUB.
Designa a servidora Glória Maria Andrade Cavalcanti Araújo, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, para exercer a função de Chefe da Divisão de Apoio ao Ensino de Pós-Graduação (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília/HUB.
Reconduz, a partir de 23/04/2002, o servidor Antonio Lisboa Carvalho de Miranda, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Designa a servidora Erika Bauer de Oliveira, ocupante do cargo de Professor auxiliar, da função de Chefe pro tempore do Departamento de Audiovisuais e Publicidade.
Designa o servidor Josemar Rodrigues de Albuquerque, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Ariadna Aparecida Rodrigues Nunes, ocupante do cargo de Assistente social, da função de Chefe do serviço de Programas de Desenvolvimento Social da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Designa o servidor Anfrísio Rodrigues de Araújo, ocupante do cargo de Auxiliar administrativo, para exercer a função de Chefe do arquivo da Diretoria de Contabilidade e Finanças.