Designa o servidor Francisco das Chagas Santana,ocupante do cargo de Vigilante,para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC) .
Dispensa,a pedido,o servidor Edson Martins Salomão,ocupante do cargo de Vigilante,da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC) .
Designa o servidor Francisco Sérgio da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Cícero dos Santos da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FSD (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Cícero dos Santos para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção do ICC (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Francisco Sérgio da Silva da função de Chefe da Seção de Manutenção do ICC (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campos, durante o período de férias do titular José Sérgio de Souza.
Designa o servidor João Francisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa à pedido, o servidor Lecy Ferreira Martins, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do campus, a partir 10/04/2007.
Dispensa o servidor Aderson Pereira Lima, ocupante do cargo de Contramestre, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do campus, a partir 10/04/2007.
Designa o Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, para exercer a função de Coordenador de Desenho, Reprografia e Cadastro da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FED da Prefeitura do Campus.
Designa o Servidor Sebastião Rodrigues da Cruz da função de Chefe da Oficina Mecânica (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Servidor Pedro Oliveira da função de Chefe da Oficina Mecânica (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Manoel Roque dos Santos para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 16/03/1998, o servidor Francisco Josino de Barros da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/BCE (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Claudio Oliveira Arantes para exercer a função de Diretor de Planejamento (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 15/04/1996, o servidor Hailhi Lauriano Dias, da função de Diretor de Planejamento (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Dário de Sales Almeida, ocupante do cargo de Marceneiro, para exercer a função de Chefe da Seção de Marcenaria (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa à pedido, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramestre/Oficio, da função de Chefe da Seção de Marcenaria (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Júlio César Versiani Teixeira para exercer a função de Chefe da Seção de Serralheria (FG-6) da Prefeitura do Campus, a partir de 01/09/89. Designa o professor Otto Toledo Ribas para exercer a função de Chefe do Serviço de Obras (FG-3) da Prefeitura do Campus, a partir de 01/09/89. Designa o servidor José Osmar Fontenele Cavalcante para exercer a função de Chefe da Seção de Material (FG-6) da Prefeitura do Campus, a partir de 01/10/89.
Exonera, a pedido, a partir de 01/05/1996, a servidora Patrícia Motta Paes Pignataro, ocupante do cargo de Arquiteto NS D III, do Quadro Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Prefeitura do Campus.
Dispensa o Henrique Ewerton Pires, ocupante do cargo de Engenheiro/Área, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para exercer a função de Diretora de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa a servidoria Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, para responder como Coordenador de Gestão Administrativa da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Renan Mendes Rocha, de 05/03/2007 à 03/04/2007.
Dispensa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, da função de Coordenadora de Desenho, Reprografia e Cadastro da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, ocupante do cargo de Pedreiro, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus, a partir de 05/04/2005.
Concede progressão funcional por Capacitação Profissional aos servidores da relação anexa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro. O anexo menciona os servidores a seguir. Lotados na Faculdade de Direito: Alaíde Coimbra da Silva, Francisca Campos de Paula; Lotados no Centro de Excelência em Turismo: Albanete Alves Burity; Lotados no Hospital Universitário de Brasília: Alcida Lima de Almeida, Fabiano José Queiroz Costa, Irene de Jesus Rodrigues, João Eudes Filho, Lucyana Bertoso de Vasconcelos Freire, Maria José Alves da Silva Martins, Maria Luzenira Rodrigues Braga, Paulo de Oliveira Martins Júnior, Raquel Peres da Silva, Willys Cardozo Bezerra; Lotados na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinaria: Andréia Alves Rosa; Lotados no Serviço de Patrimônio: Antuir José Gonçalves, Eudes de Queiroz E Silva, Ronaldo Maia; Lotados na Diretoria de Administração Acadêmica: Arnaldo Carlos Alves, Cláudia Beatriz de Oliveira Pio Fernandes Lopes, Cleonice Argenta Carlos, Dilmo Câmara de Souza, Dinuari da Rocha Souza; Lotados na Faculdade de Educação Física: David Pereira de Castro; Lotados na Biblioteca Central: Eudássio Moreira de Sousa, ânia Milca de Carvalho Malheiros, Valdinea Maria MAcedo Bezerra; Lotados no Departamento de Engenharia Elétrica: Evangelisto Mendes Barbosa; Lotados na Prefeitura do Campus: Geraldo Amorim da Silva; Lotados no Restaurante Universitário: Gerson Anselmo de Souza, Marani Bitencourt Bragança; Lotados na Faculdade de Medicina: Gilvan Laurentino da Silva; Lotados no Decanato de Administração e Finanças: Helio Marcos Neiva; Lotados no Banco Central: Limara Gouveia de Mattos Leme; Lotados no Departamento de Ciência da Informação e Documentação: Ivan Alves de Freitas; Lotados no Centro de planejamento: João Carlos Nogueira de Castilho, Luis Fernando de Paula Pinto; Lotados na Faculdade Arquitetura e Urbanismo: João de Souza Borges; Lotados na Diretoria de administração Academica: José Ari Milhomem Carvalhedo; Lotados no Instituto de Física: José das Dores Ferreira; Lotados na Diretoria de Administração de Pessoal: José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, Maria do Carmo Sarmento Gonçalves; Lotados no Instituto de Química: Josué de Lima Rodrigues; Lotados na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação: Lourival Milhomem Filho; Lotados na Faculdade de Ciência da Saúde: Lucio Neves Pereira; Lotados na Prefeitura do Campus: Lucia Leite de Mesquita Wolney, Marilda Cardoso Gualberto, Severino Herculano de Melo Filho, Weglisson Medeiros Ferreira; Lotados no Departamento de Sociologia: Luzia Alves dos Santos; Lotados no Intituto de Relações Internacionais: Maria Telma Bezerra Alves; Lotados no Serviço de Compra Internacionais: Maristela Elisabeth Ferreira Gehrmann; Lotados na Diretoria Técnica de Extensão: Marlene da Silva Bonfim; Lotados no Instituto de Ciências Biológicas: Nlma Pires da Silva; Lotados no Serviço de Segurança e Fiscalização: Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho; Lotados na Secretária de Recursos Humanos: Rosiane Dantas Couto Lopes; Lotados no Departamento de Matemática: Tânia Maria de Santana Sertão; Lotados na Diretoria de Recursos Materiais: Valéria Cristina de Siqueira Igreja Moreira; Lotados na Secretaria de Empreendimentos Imobiliarios: Viviane Vieira Coutinho Sabino.
Designa o Cícero dos Santos, ocupante do cargo de Eletricista, para exercer a função de Coordenador de Zeladoria da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Jumair de Arruda Rodrigues, ocupante do cargo de Jardineiro, da função de Coordenador de Zeladoria da Prefeitura do Campus.
Designa o Osvanildo Lourenso da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Ronaldo da Silva, ocupante do cargo de Eletricista/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Telefonia (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.
Designa o Aguinaldo Morais Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Edilmo Capistrano Uchôa, ocupante do cargo de Eletricista/Área, da função de Chefe da Seção de Instalação Telefônica (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.
Designa o Maurício Sabino de Araújo Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Joldete Novaes Braga para exercer a função de Supervisor de Segurança no Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a partir de 06/01/98, o servidor Dorival Santos Souza da função de Supervisor de Segurança no Campus (FG.) da Prefeitura do Campus.
Designa o José Sérgio de Souza, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Cícero dos Santos, ocupante do cargo de Eletricista, da função de Chefe da Seção de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Remival Nunes Lemes, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Lecy Ferreira Martins, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Vicente de Pádua Justo Júnior, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Weglisson Medeiros Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Dionir Faria dos Santos, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos Silvestre de Souza, de 12/02/2007 a 13/03/2007.
Designa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretora de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Designa a Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Coordenadora de Operações da Prefeitura 1 do Campus.
Dispensa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, da função de Coordenadora de Operações da Prefeitura do Campus.
Designa o Servidor Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, para exercer a função de Chefe do Serviço de Infra Estrutura de Hidráulica e Elétrica (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Servidor Ricardo José de O. Carvalho, da função de Chefe do Serviço de Infra Estrutura de Hidráulica e Elétrica (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa, tendo em vista o constante do memorando PRC 71/99, o servidor Valdir Valdivino Cotrim, ocupante do cargo de Vigilante NI, para exercer a função de Supervisor de Segurança do Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa, tendo em vista o constante do memorando PRC 71/99, o servidor Edson Martins Salomão, ocupante do cargo de Vigilante NI, para exercer a função de Supervisor de Segurança do Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, tendo em vista o constante do memorando PRC 71/99,a partir de 01/05/1999, o servidor Ivo Marques de Lima, ocupante do cargo de Vigilante NI, da função de Supervisor de Segurança do Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, tendo em vista o constante do memorando PRC 71/99, a partir de 01/05/1999, o servidor Milton Pereira Machado, ocupante do cargo de Vigilante NI, da função de Supervisor de Segurança do Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Raimundo Cristalino Pereira, ocupante do cargo de Técnico em móveis e esquadrias, para responder como Coordenador de Concessão e Postura da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco Joaquim de Sousa, de 01/02/2007 a 02/03/2007.
Designa a senhora Viviane Aronowicz Curi para o cargo de Assessora Especial do Gabinete do Reitor, junto à Prefeitura.
Designa o servidor Valderi Pires de Sousa, para exercer a função de Chefe do Serviço de Coordenação de Obras (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 12/03/1996, o servidor Leviston Batista de Carvalho, da função de Chefe de Serviço de Coordenação de Obras (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/02/1996, o servidor Antônio Augusto Rocha Lopes, da função de Coordenador de Manutenção (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor João Carlos Nogueira Castilho, para exercer a função de Coordenador de Manutenção (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 04/03/1996, a servidora Maria do Carmo Lopes Martins, da função de Secretária (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilene Gonçalves Rocha para exercer a função de Secretária (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Luiz Damaceno Filho para exercer a função de Chefe do Serviço de Transporte (FG-1) da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa o servidor Josué Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Subcoordenador de proteção ao patrimônio da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Vicente de Pádua Justo Júnior, de 10/01/2007 a 08/02/2007.
Designa o servidor Valdemir Gomes de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemes, de 10/01/2007 a 08/02/2007.
Designa o servidor Valdemir Gomes de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança no Campus (FG-4) da PRC/Prefeitura do Campus, a partir de 21/3/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Edivan Sardinha da Costa, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança no Campus (FG-4) da PRC/Prefeitura do Campus, a partir de 21/03/2005.
Designa o vigilante Adil Lopes dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos de Souza Rezende.
Designa o vigilante Francisco Bernardino, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Delson Leandro da Silva.
Designa o vigilante José Marques da Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Joldete Novaes Braga.
Designar o vigilante João Teles Salgado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Firmino José de Sousa Neto.
Designa o vigilante Antônio Barreto dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemes.
Dispensa, a pedido, o servidor Eloi Costa Evelim Pereira, da função de Chefe Serviço de Transporte (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Lucia Leite Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção da Prefeitura do Campus, do nível de capacitação I para II, a partir de 20/09/2006.
Designa o servidor Claudemir dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, o servidor Eraldo Vieira Filho, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Carlos Linimberg Nunes de Almeida, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Edivan Sardinha da Costa, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, o servidor José Sérgio de Souza, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Dr. Lecy Ferreira Martins, ocupante do cargo de Vigilante NI, para exercer a função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio (FG-4) da PRC/Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Aguinaldo Dionísio Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos de Souza Rezende, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o professor Antônio Moreira Canpolina (ENC), para o Cargo em Comissão (CC-4) de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus, a partir de 1º de maio de 1987, sem prejuízo de suas atribuições como Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Francisco Sérgio da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias NI, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Dispensa o servidor José Luiz Rodrigues Ananias, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança no Campus do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Delson Leandro da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança no Campus do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campu.
Designa o servidor Josué Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Proteção ao Patrimônio do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Evani Bispo de Oliveira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Francisco Osny Cavalcante Bezerra, ocupante do cargo de Eletricista/Área, para exercer a função de Chefe de Setor/Supervisor de Eletricidade do ICC (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Marcelo Cerqueira Moacyr ocupante do cargo de Eletricista/Área, da função de Chefe de Setor/Supervisor de eletricidade do ICC (FG-6) Da PRC/Prefeitura do Campus.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Prefeitura do Campus, do nível de capacitação II para III, a partir de 01/09/2006.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o professor Gunter Roland Kohlsdorf Spiller, para o Cargo em Comissão (CC-4), de Diretor de Planejamento da Prefeitura do Campus, a partir desta data.
Designa o servidor Aderson Pereira Lima, ocupante do cargo de Contramestre, para responder como Chefe da Seção de Pintura da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Gonçalves da Silva Filho, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Edmilson Garcia de Sousa, ocupante do cargo de Contramestre, para exercer a função de Surpevisor de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Dispensa o servidor Valdemir Gomes de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Reconduz o Servidor Pedro Vítor na função de Chefe da Seção de Manutenção e Reparo (FG-6) da Diretoria de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor José Osmar Fontenele Cavalcante na função de Chefe da Seção de Material (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Antônio Aurélio Rodrigues na função de Chefe da Seção de Controle de Pátio (FG-6) da Diretoria de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Antônio Ramos de Oliveira na função de Chefe da Seção de Zeladoria (FG-6) da Diretoria de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Renan Mendes Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (CD-4), durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Silvano da Silva Pereira, ocupante do cargo de arquiteto, para exercer a função de coordenador de projetos da Prefeitura do Campus.