Dispensa o servidor Cláudio Oliveira Arantes, ocupante do cargo de Arquiteto, da função de coordenador de projetos da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Pedronílio Santana de Sousa, para responder como Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus, durante o peíodo de férias do titular Lecy Ferreira Martins, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o servidor José Marques da Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Joldete Novaes Braga, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa a servidora Raimunda Barbalho Costa, para exercer a função de Chefe da Central de Informações (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemos, de 11/01/2006 a 08/02/2006.
Dispensa, a partir de 09/01/98, a servidroda Valdeia Teixeira de Oliveira, da função de Chefe da Central de Informações (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor João Teles Salgado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Dirmino José de Sousa Neto, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o servidor Almim Luiz da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Claudemir dos Santos, de 10/02/2006 a 11/03/2006.
Designa o servidor Milton Pereira Machado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Nelcione Pereira Cordeiro, 03/01/2006 a 01/02/2006.
Designa o servidor Eluziano Francisco, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para responder como Chefe da Seção de Serralheria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Josué Gomes do Nascimento, 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramenstre, para responder como Chefe da Seção de Carpintaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Orlando Antonio de Oliveira, de 09/01/2006 a 07/02/2006.
Designa o servidor Geriveldo Cabral de Arruda, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus, durante o periodo de férias do titular José de Souza Nóbrega, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor João Francisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco das Chagas Santana, de 10/2/2008 a 10/3/2008.
Designa o servidor Pedro Pereira de Queiroz, ocupante do cargo de Contramestre, para responder como Chefe da Seção de Hidráulica da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Jucundo Costa Santos, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Dispensa Joaquim Arnoldo do P. Pinheiro da função de Chefe do Setor de Desenho e Projetos da Prefeitura do Campus. Dispensa Carlos Liberto Lopes da função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares da Prefeitura do Campus.Designa Joaquim Arnoldo do P. Pinheiro para exercer a função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Reconduz a Servidora Clarice Coutinho dos Santos na função de Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues da função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues para exercer a função de Chefe de Serviço de Apoio Administrativo (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Lúcia Leite de Mesquita Wolney para exercer a função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Carlos Liberto Lopes na função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares (FG-3) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro na função de Chefe da Seção de Telefonia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Luciana Lopes Rocha na função de Chefe da Seção de Arquivo (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Leviston Batista de Carvalho na função de Chefe da Seção de Reprografia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro na função de Chefe da Seção de Desenho (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Fernando Ferreira de Paula na função de Assistente (FG-2) da Prefeitura do Campus; O Ato entra em vigor a partir de 01/01/1990.
Designa o servidor José Sobral Ribeiro, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Servidor Valdomir dos Santos Missel da função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Fátima Georgina Figueiredo Rocha de Almeida da função de Secretária da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Simei Domingues da função de Chefe do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins da função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Carlos Cantuária Salim da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Gertrudes Winter da função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins para exercer a função de Secretária da Prefeitura do Campus; Designa o servidor Manoel Cardoso Neto para exercer a função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Simei Domingues para exercer a função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Carlos Cantuária Salim para exercer a função de Chefe do Serviço de Transportes (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Wilson da Silva Reis para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilene Gonçalves Rocha para exercer a função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a servidora Rita de Cácia Barros para exercer a função de Secretária da Diretoria de Plenejamento (FG-7) da Prefeiturra do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor José Sobral Ribeiro, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Exonera o servidor Tenniel Oliveira Queiroz, ocupante do cargo de Contramestre/Ofício NI D 111, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Prefeitura do Campus.
Designa o Servidor Edivânio Alves Nogueira para responder pela função de Encarregado de Turma de Vigilância (FG-9) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Raimundo Mota Viana, ocupante do cargo de Contramestre, para exercer a função de Chefe da Seção de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/02/2006.
Designa o servidor Pedro Pereira de Queiroz, ocupante do cargo de Contramestre/Oficio, para exercer a função de Chefe do Setor de Supervisão Hidraúlica - ICC da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramestre, para exercer a função de Chefe do Setor de manutenção Predial da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor Antônio Maria de Araújo Souza, ocupante do cargo de Eletricista, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para exercer a função de Coordenador de Manutenção de Telefonia, Multimídia e Pintura da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Dispensa o servidor Jucundo Costa Santos, ocupante do cargo de Contramestre, da função de Chefe da Seção de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/02/2006.
Dispensa o servidor Raimundo Mota Viana, ocupante do cargo de Técnico em Áudio Visual, da função de Chefe do Setor de Supervisão Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Dispensa o servidor Dionísio Filho Silva, ocupante do cargo de Técnico em Áudio Visual, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Dispensa o servidor Jairo César Bandeira Coelho, ocupante do cargo de Desenhista Projetista, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Dispensa o servidor Teófilo José Fernandes da Silva, ocupante do cargo de Engenheiro/Área, da função de Coordenador de Obras da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa a servidora Angélica Rodrigues Abreu, Auxiliar Operacional, para responder como Coordenadora de Operações da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Lúcia Leite de Mesquita Wolney, de 09/01/2006 a 23/01/2006.
Designa o servidor Dionir Faria dos Santos, Motorista, para responder como Coordenador de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do servidor Fernando de Azevedo Dantas, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabete de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, Pedreiro, para responder como Coordenador do Almoxarifado da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz Cesar de Macedo, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Dispensa, a pedido, o servidor João Franscisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da servidora Elisabeth de Araújo Ferreira, de 02/01/2006 a 20/01/2006.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.