Torna sem efeito o Ato da Reitoria n° 453/2000,que designou a professora Stela Maris Bortoni Figueiredo a função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação publicado no D.O.U. de 31/05/2000.
Designa a servidora Ana Cristina Danick Aureliano Rosa, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária de Graduação -Diurno (FG-4), na Faculdade de Educação (FE).
Designa a servidora Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Diretora da Faculdade de Educação, durante o período de férias do titular Erasto Fortes Mendonça, de 02/01/2005 a 31/12/2005.
Dispensa o Professor Titular Iran Junqueira de Castro da função de Diretor pro tempore da Faculdade de Educação Física, a partir de 26/01/2006.
Designa a servidora Laura Maria Coutinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora (CD-4) da Faculdade de Educação, durante o período de férias da titular Inês Maria Marques Zanforlin de Pires de Almeida, de 16/11/2007 a 18/11/2007.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Ana Cristina Danicki Aureliano Rosa, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção da Faculdade de Educação, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Designa o servidor Gilberto Lacerda dos Santos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) da FE/Faculdade de Educação, a partir de 01/08/2005.
Autoriza cessão do Professor Benício Viero Schmidt, matrícula SIAPE nº 4048451, para ocupar o cargo de Secretário-Executivo, código DAS 101.5, no Conselho Nacional de Educação, com ônus para a origem.
Reconduz Sônia Marise Salles Carvalho,à função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Educação, a partir de 20/10/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Rosemeiry Souza de Carvalho, ocupante do cargo de Auxiliar de cozinha, lotada na Direção da Faculdade de Educação, do nível de capacitação III para IV, a partir de 05/03/2007.
Designa o servidor Erasto Fortes Mendonça, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Educação/FE.
Designa a servidora Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor da Faculdade de Educação/FE.
Designa o servidor Rogério de Andrade Córdova, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor pro tempore da Faculdade de Educação (FE).
Designa o servidor Renato Hilário dos Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de graduação diurno da Faculdade de Educação.
Dispensa, a pedido, o servidor Renato Hilário dos Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de extensão da Faculdade de Educação.
Designa a servidora Leila Chalub Martins, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de extensão da Faculdade de Educação.
Designa Professora Sônia Marise Saltes Carvalho, matrícula no SIAPE n. 2177696, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) pro tempore da Faculdade de Educação/FE.
Dispensa, por término de mandato, professor Renato Hilário dos Reis (MTC) da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como Representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Educação (FE), a partir daquela data.
Nomea, Vera Lucia Aires Gomes da Silva, que obteve a segunda colocação no Concurso Público, objeto do Edital Convocatório n. 01/2002, publicado no DOU de 24 de outubro de 2002, para o cargo de professora assistente, com regime de trabalho de 40 horas, na área de Geografia - Educação: Didática, com lotação na cidade de Porto Nacional (TO), código de vaga n. 674602, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade Federal do Tocantins.
Designa, o servidor Francisco Góis de Oliveira, ocupante do cargo de economista, para exercer a função de assistente de direção (FG-2) da Faculdade de Educação/FE, a partir de 21/04/2003.
Dispensa, a pedido, a servidora Eliana Ramos de Souza, ocupante do cargo de Secretária Executiva, da função de Secretária (FG-3) da FE/Faculdade de Educação.
Designa a servidora Ana Inês Godói Ferreira Batista, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária (FG-3) da FED/Faculdade de Educação.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenadora de Graduação da Faculdade de Educação, a Professora Adjunta, Marisete Peralta Safons.
Reconduz a servidora Eda Castro Lucas de Souza (PAD) à função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Educação; dispensa, por término de mandato, o servidor Gilberto Lacerda Santos (MTC) da função de membro suplente junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Educação; e designa a servidora Maria Fernanda Farah Cavaton (MTC) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Educação.
Torna sem efeito a Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão N. 0085/2015, de 30/4/2013. Constitui Comissão integrada pelos Professores EIoi Guimarães Campos (IG), Márcio Muniz de Farias (FT) e Anamélia Lorenzetti Bocca (IB) para, sob a presidência do primeiro, avaliar a Pontuação e emitir parecer referente à Comissão Especial de Avaliação de Promoção Funcional Docente para Classe E do Professor Gilberto Lacerda dos Santos da Faculdade de Educação.
Homologa a Pontuação para a Promoção Funcional Docente à Classe E, com denominação de Professor Titular, na Carreira da Faculdade de Educação (FE).
Designa Flávio Quixada Linhares para responder pelo expediente da Faculdade de Educação.
Dispensa o professor Jairo Coutinho de Moura do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação do quadro docente da Universidade de Brasília.
Designa o professor Flávio Quixada Linhares para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação.
Designa os Professore Dino Ferraresi, Lady Lina Traldi e Wladimir O. N. Guimarães, para integrarem a Comissão de Implantação da Oficina Mecânica.
Dispensa o professor João Eudes Rodrigues Pinheiro das funções de Chefe de Departamento de Métodos e Técnicas da FE.
Dispensa o professor Luiz Cassemiro dos Santos das funções de Subchefe de Departamento de Métodos e Técnicas da FE.
Dispensa o Sr. Jacques Rocha Velloso da Vice-Diretoria da Faculdade de Educação.
Designa a Sra. Eurides Brito da Silva como Vice-Diretora da Faculdade de Educação.
Designa a Professora Maria Thereza Oliva Marcílio de Souza para exercer a função de subchefe do Departamento de Teoria e Fundamentos.
Designa o professor Paulo Vicente Guimarães, Diretor da Faculdade de Educação, para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional-SUBIN, que tem por objetivo o apoio financeiro na prestação de cooperação técnica ao Governo da Bolívia na área de educação superior.
Designa a professora Vani Moreira Kenski para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação.
Dispensa, por término de mandato, a professora Ivone Maria de Lima do cargo de chefe do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação.
Designa o professor Flávio Quixadá Linhares para exercer o cargo de chefe do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação.
Dispensa por término de mandato a Professora Vania Moreira Kenski, do cargo de SubChefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação, a partir da data 12/06/1985.
Designa a Professora Maria Rosa Abreu de Magalhães para exercer o cargo de SubChefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação, a partir desta data.
Dispensa, por término de mandato, a professora Isaura da Faculdade de Educação a partir de 10/07/1985.
Designa o servidor Antônio Favero Sobrinho, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação Esquema I, da Faculdade de Educação.
Dispensa, por término de mandato, a professora Maria de Fátima Guerra de Sousa do cargo de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação a partir de 18/08/1986.
Designa a Professora Maria da Conceição Dianeze para a função de Coordenadora de Extensão, no âmbito da Faculdade de Educação.
Prorroga o mandato da Professora Sandra Magda V. T. de Souza Carmo na Chefia do Departamento de Métodos e Técnicas, da Faculdade de Educação.
Altera o texto do Ato da Reitoria nº 885/90, que dispensa a Professora Gianetti Olivatti Menegazzi da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Educação, da Faculdade de Educação.
Reconduz a Professora Hélène Barros para exercer interinamente a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Educação (FG-2), da Faculdade de Educação.
Dispensa a servidora Lusia Maria Gomes Lima da função de secretária do Curso de Pós-Graduação em Educação junto a Faculdade de educação. Designa o servidor Francisco de Resende freire para a função de secretário de Pós-Graduação em Educação junto a Faculdade de educação. Este Ato entra em vigor a partir de 20/06/90.
Designa o servidor Paulo Vicente Guimarães para a função de Diretor da Faculdade de Educação.
Designa a Servidora Ilma Passos de Alencastro Veiga, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Educação (FG-2), da Faculdade de Educação.
Designa o Servidor Elder Ayres Carmona, para exercer a função de Secretário (FG-3), da Faculdade de Educação.
Exonera, a pedido, o servidor Olímpio Sabino Lourenço, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com lotação na Direção da Faculdade de Educação.
Dispensa a servidora Maria Bernadete Cota Rolins da função de Secretário do Curso Noturno (FG-5), da Faculdade de Educação.
Designa a servidora Eliana Ramos de Sousa, para execer a função de Secretário do Curso Noturno (FG-5), da Faculdade de Educação.
Designa a servidora Maria Bernadete Cota Rolins, para execer a função de Secretário de Graduação (FG-4), da Faculdade de Educação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0118/1997, que designou Paulo Vicente Guimarães, para exercer a função de Diretor (CD-4), da Faculdade de Educação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0120/1997, que designou Leda Maria Rangearo Fiorentini, para exercer a função de Vice-Diretor, da Faculdade de Educação.
Dispensa, a partir de 01/04/1998, por término de mandato, o servidor Antonio Fávero Sobrinho da função de Coordenador do Curso de Graduação em Educação (FG-2) da Faculdade de Educação.
Designa o servidor Rogério de Andrade Córdova para exercer função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa, tendo em vista o constante do memorando FED/118/99, a servidora Solange Maria David, ocupante do cargo de Economista NS, para exercer a função de Secretário (FG-3) da Faculdade de Educação.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório da servidora Hélvia Leite Cruz.
Homologa o resultado de aprovação na avaliação de estágio probatório do servidor José Antônio Elias Damasceno.
Dispensa, a pedido, o servidor Solange Maria David, ocupante do cargo de economista, da função de secretário da Faculdade de Educação, a partir da data de 02/02/2000, conforme Ofício FED nº 006/2000.
Designa a servidora Raquel de Almeida Moaraes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) pro tempore do Departamento de Planejamento e Administração (PAD), da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa o Professor Adjunto Rogério de Andrade Córdova, da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação, a partir da data de 02/05/2000, conforme Memorando DEX nº 0284/2000.
Designa o Professor Adjunto Stella Maris Bortoni Figueiredo Ricardo, para a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação, conforme Memorando DEX nº 0284/2000.
Designa o servidor José Edson Gomes Feitosa,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Secretário da Graduação - Diurno (FG-4) da Faculdade de Educação (FE).
Designa o servidor Cristiano Alberto Muniz, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de graduação noturno da Faculdade de Educação.
Nomeia Maria Abádia da Silva, candidata habilitada em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 39/2002, e Edital de Homologação nº 66/2002, para o cargo de Professora adjunta, com lotação na Faculdade de Educação, em vaga decorrente da aposentadoria de Afonso Inácio Orth, ocorrida em 16/06/2000.
Reconduz a professora Maria de Fátima Guerra de Sousa (MTC) na função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário (CONSUNI) como representante dos docentes da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa, à pedido, o servidor José Edson Gomes Feitosa, da função de Secretário de Graduação- Diurno (FG-4) da Faculdade de Educação (FE), ocupa o cargo de Assistente em Administração.
Designa a servidora Maria do Socorro Silva, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação - Noturno (FG-2) da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Genuíno Bordignon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Rogério de Andrade Córdova, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Educação (FE).
Designa o servidor William Nunes da Mota, ocupante do cargo de Contínuo, para exercer a função de Secretário do Curso de Graduação Noturno da Faculdade de Educação, a partir de 22/01/2003.
Designa a servidora Lívia Freitas Fonseca Borges para exercer a função de coordenadora de graduação do curso Pedagogia diurno da Faculdade de Educação, ocupante do cargo de Professora assistente.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária da Faculdade de Educação, a Assistente em Administração, Ana Inês de Godoi Ferreira Batista.
Designa para a função de Secretária da Faculdade de Educação, a Assistente em Administração, Nancy Costa de Oliveira.
Dispensa, a pedido, o servidor Francisco Gois de Oliveira, ocupante do cargo de Economista, da função de Assistente de Direção (FG-2) da FE/Faculdade de Educação.
Reconduz a Professora Sônia Marise Saltes Carvalho, matrícula no Siape n. 2177696, à função de Coordenadora de Graduação — Noturno (FG-2) da FE/Faculdade de Educação.
Designa a servidora Maria do Carmo Nascimento Diniz, matrícula Siape n. 1111632, para exercer a função de Encarregada de Projetos (FG-5) da FE/Faculdade de Educação.
Dispensa a Professora Adjunta Solange dos Reis Amorim e Amato da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação, a partir de 17/01/2006.
Designa o Professor Adjunto Jonatas de França Barros para exercer a função de Diretor da Faculdade de Educação Física, a partir de 26/01/2006.
Designa servidor Renato Hilário dos Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto MS, para exercer função de Cordenador de Extensão da Faculdade de Educação.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Mônica da Costa Braga, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção da Faculdade de Educação, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede progressão por Capacitação Profissional aos servidores relacionados , do quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro.
Designa a servidora Eliana Ramos de Sousa, ocupante do cargo de Secretário Executivo, para exercer a função de Secretária do Curso Noturno da Faculdade de Educação, a partir de 12/2/2008.
Reconduz a servidora Eda Castro Lucas de Souza (PAD) à função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Educação; dispensa, por término de mandato, o servidor Gilberto Lacerda Santos (MTC) da função de membro suplente junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Educação; e designa a servidora Maria Fernanda Farah Cavaton (MTC) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Educação.
Dispensa, por término de mandato, os professores José Antonio Elias Damasceno (MTC) e Lívia Freitas Fonseca Borges (TEF) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representantes da Faculdade de Educação e designa os professores Claudia Valéria de Assis Dansa (TEF) e Raquel de Almeida Moraes (PAD) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à CEG, como representantes da Faculdade de Educação.
Dispensa a professora Irene Maria Castilho Flores da Cunha do cargo de Chefe do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação.
Admite a Professora Tereza Catharina de Góes Campos, para exercer a função de Adjunto, junto à Faculdade de Educação.
Designa o professor Luiz Cassemiro dos Santos para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Métodos e Técnicos da Faculdade de Educação.
Designa a professora Teresinha Rosa Cruz para o cargo de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação a partir de 18/08/1986.
Dispensa, a pedido, a professora Maria Rosa A. Magalhães, do cargo de Sub-Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação.
Designa o professor Messias Costa para o cargo de Subchefe do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação a partir de 10/07/1985.
Designa a professora Kleide Márcia Barbosa Alves para exercer as funções de Coordenadora da Pós-Graduação em educação, no âmbito da Faculdade de Educação. Define as funções a serem exercidas sendo aquelas atinentes às atividades de pós-graduação delegadas pela Direção da Faculdade de Educação, com mandato coincidente com o do Chefe do Departamento. Informa que receberá a Gratificação de Função equivalente à de Sub-Chefe do Departamento (FG-5 do PCS).
Dispensa, a pedido, a professora Maria Lucília Neves A. Alencar do cargo de Subchefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação.
Designa o Professor Antônio Fávero Sobrinho para a função de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas, da Faculdade de Educação.
Dispensa a Professora Stella dos Cherubins Guimarães Trois do exercício da função de Diretora da Faculdade de Educação (FC-4), na forma do artigo 28 do Estatuto da UnB.